内蒙古一机综企圣火伟业煤炭有限公司,办公室地址位于草原钢城、稀土之都包头,内蒙古自治区包头市青山区110国道北300米青山区工业园区,我公司主要提供许可经营项目:煤炭储运、销售;一般经营项目:生铁、钢材、五金、建材、机电产品的销售。〓
联系方式
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 内蒙古一机综企圣火伟业煤炭有限公司 |
简称: | 一机综企圣火伟业煤炭 |
主要经营产品: | 未提供 |
经营范围: | 许可经营项目:煤炭储运、销售;一般经营项目:生铁、钢材、五金、建材、机电产品的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)〓 |
营业执照号码: | 150204000006056 |
发证机关: | 包头市青山区市场监督管理局 |
核准日期: | 2015-05-07 |
经营期限: | 10年 |
经营状态: | 存续 |
成立时间: | 2002年11月06日 |
注册资本: | 1000万人民币元 (万元) |
所属分类: | 煤炭及制品批发 » 青山区煤炭及制品批发 |
所属城市: | 包头企业网 » 青山区 |
顺企编码: | 39821162 |
内蒙古一机综企圣火伟业煤炭有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
鄂尔多斯市畅亿煤炭运销有限责任公司 | 550.0万 | |
陈勇 | 400.0万 | |
内蒙古一机集团综企有限责任公司 | 50.0万 |
内蒙古一机综企圣火伟业煤炭有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 陈建功 监事 康连花 经理,执行董事 [新增] | 陈建功 监事 陈勇 经理,执行董事 [退出] | 2021-09-30 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 康连花(执行董事) | 陈勇(执行董事) | 2021-09-30 |
章程备案 | 提交章程修正案 | - | 2021-09-30 |
联络员备案 | 姓名:任莎莎 | 姓名: 身份证 | 2015-05-07 |
主管部门(出资人) | 姓名:任莎莎 [新增] | 姓名: 身份证 | 2015-05-07 |
期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | 2002-11-06 至 2023-11-05 | 2002-11-06 至 2013-11-05 | 2013-06-27 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 陈建功 陈勇 | 陈建功 陈勇 | 2012-05-22 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 鄂尔多斯市畅亿煤炭运销有限责任公司, [新增] 内蒙古一机集团综企有限责任公司 | 内蒙古一机集团综企有限责任公司 | 2012-05-22 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 陈勇 | 陈勇 | 2012-05-22 |
经营范围变更(含业务范围变更) | 许可经营项目:煤炭储运、销售(煤炭经营资格证有效期至2013年4月30日);一般经营项目:生铁、钢材、五金、建材、机电产品的销售。 | 煤炭储运、销售(煤炭经营资格证有效期至2013年4月30日);生铁、钢材、五金、建材、机电产品的销售;土方挖运。 | 2011-11-14 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 陈勇 | 王文侦 | 2011-11-14 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 内蒙古一机集团综企有限责任公司 | 内蒙古一机集团综企有限责任公司 | 2011-11-14 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 陈勇 | 陈勇 | 2011-11-14 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 陈建功 [新增] 陈勇 | 陈勇 贾桂琴 [退出] 孙海林 [退出] 王文侦 [退出] | 2011-11-14 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 陈勇 贾桂琴 孙海林 王文侦 | 陈勇 贾桂琴 孙海林 王文侦 | 2010-01-06 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 1000( + 70.64846% ) | 586 | 2010-01-06 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 王文侦 | 孙海林 | 2010-01-06 |
期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | 2002-11-06 至 2013-11-05 | 2002-11-06 至 2013-10-05 | 2010-01-06 |
经营范围变更(含业务范围变更) | 煤炭储运、销售(煤炭经营资格证有效期至2013年4月30日);生铁、钢材、五金、建材、机电产品的销售;土方挖运。 | 煤炭储运;销售(煤炭经营资格证有效期至2009年12月31日);生铁、钢材、五金、建材、机电产品的销售;土方挖运。(国家法律法规规定应经审批的未获审批前不得生产经营) | 2010-01-06 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 内蒙古一机集团综企有限责任公司 | 内蒙古一机集团综企有限责任公司 | 2010-01-06 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 陈勇 | 陈勇 | 2010-01-06 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 孙海林 | 王文侦 | 2008-04-16 |
经营范围变更(含业务范围变更) | 煤炭储运;销售(煤炭经营资格证有效期至2009年12月31日);生铁、钢材、五金、建材、机电产品的销售;土方挖运。(国家法律法规规定应经审批的未获审批前不得生产经营) | 煤炭储运;销售(煤炭经营资格证有效期至2007年12月31日);生铁、钢材、五金、建材、机电产品的销售、土方挖运。(国家法律法规规定应经审批的未获审批前不得生产经营) | 2008-04-16 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 586( + 597.61905% ) | 84 | 2004-12-23 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 陈勇 | 陈江, [退出] 陈勇 | 2004-12-23 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 内蒙古一机集团综企有限责任公司 | 内蒙古一机集团综企有限责任公司 | 2004-12-23 |
名称变更(字号名称、集团名称等) | 内蒙古一机综企圣火伟业煤炭有限公司 | 包头市圣火伟业煤炭有限公司 | 2004-06-30 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 陈江, 陈勇 | 陈江, 陈勇 | 2004-06-30 |
经营范围变更(含业务范围变更) | 煤炭储运;销售(煤炭经营资格证有效期至2007年12月31日);生铁、钢材、五金、建材、机电产品的销售、土方挖运。(国家法律法规规定应经审批的未获审批前不得生产经营) | (国家法律法规规定应经审批的未获审批前不得生产经营)煤炭(不含民用煤)储运;销售;生铁、钢材、五金、建材、机电产品的销售** | 2004-06-30 |
期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | 2002-11-06 至 2013-10-05 | 2002-11-06 至 2003-11-06 | 2004-06-30 |
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 包头市青山区110国道北300米青山区工业园区 | 九原区沙河镇文明路四号街坊 | 2003-06-05 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 内蒙古一机集团综企有限责任公司 [新增] | - | 2003-06-05 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 王文侦 | 陈勇 | 2003-06-05 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 陈江, 陈勇 | 陈江, 陈勇 | 2003-06-05 |
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 九原区沙河镇文明路四号街坊 | 青山区一机厂能源公司储煤场内 | 2002-11-15 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 陈江, 陈勇 | 陈江, 陈勇 | 2002-11-15 |
本页是 [内蒙古一机综企圣火伟业煤炭有限公司] 在顺企网包头黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。