变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
成员 | 陈考星(监事),陈健峰(总经理),陈健峰(执行董事) | 高腾腾(总经理),高腾腾(执行董事),唐飞(监事) | 2019-05-24 |
投资人 | 张小义 300(万元)50%
陈健峰 300(万元)50% | 高腾腾 300(万元)50%
张小义 300(万元)50% | 2019-05-24 |
负责人 | 陈健峰 | 高腾腾 | 2019-05-24 |
投资人变更 | - | - | 2019-05-24 |
高级管理人员备案 | - | - | 2019-05-24 |
章程备案 | 2019-05-15 | 2019-04-24 | 2019-05-24 |
负责人变更 | - | - | 2019-05-24 |
投资人 | 张小义 300(万元)50%
高腾腾 300(万元)50% | 高腾腾 600(万元)100% | 2019-05-05 |
投资人变更 | 股东名称:张小义、出资额:300、出资比例:50; [新增]
股东名称:高腾腾、出资额:300( - 50% )、出资比例:50; | 股东名称:高腾腾、出资额:600、出资比例:100; | 2019-05-05 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司 | 有限责任公司(自然人独资) | 2019-05-05 |
市场主体类型变更 | 1130 | 1151 | 2019-05-05 |
章程备案 | 2019-04-24 | 2017-10-31 | 2019-05-05 |
成员 | 高腾腾(执行董事),高腾腾(总经理) | 刘毅(执行董事),刘毅(总经理) | 2017-11-07 |
投资人 | 高腾腾 600(万元)100% | 刘毅 600(万元)100% | 2017-11-07 |
负责人 | 高腾腾 | 刘毅 | 2017-11-07 |
负责人变更 | 股东:;
总经理:高腾腾;
法定代表人:高腾腾;
董事长:高腾腾; | 董事长:刘毅;
法定代表人:刘毅;
股东:刘毅;
总经理:刘毅; | 2017-11-07 |
投资人变更 | 股东名称:高腾腾、出资额:600、出资比例:100; [新增] | 股东名称:刘毅、出资额:600、出资比例:100; [退出] | 2017-11-07 |
高级管理人员备案 | 执行董事:高腾腾 [新增]
总经理:高腾腾 [新增] | 执行董事:刘毅 [退出]
总经理:刘毅 [退出] | 2017-11-07 |
董事长或执行董事成员 | 高腾腾(执行董事) [新增] | 刘毅(执行董事) [退出] | 2017-11-07 |
章程或章程修正案通过日期 | 2017-10-31 | 2017-03-21 | 2017-11-07 |
总经理 | 高腾腾(总经理) [新增] | 刘毅(总经理) [退出] | 2017-11-07 |
投资人变更 | 名称:高腾腾,出资额:600,出资比例:100 [新增] | 名称:刘毅,出资额:600,出资比例:100 [退出] | 2017-11-07 |
成员 | 唐飞(监事) | 向前(监事) | 2017-09-04 |
高级管理人员备案 | 监事:唐飞 [新增] | 监事:向前 [退出] | 2017-09-04 |
监事信息 | 唐飞(监事) [新增] | 向前(监事) [退出] | 2017-09-04 |
章程或章程修正案通过日期 | 2017-03-21 | 2017-03-08 | 2017-03-29 |
章程 | - | - | 2017-03-29 |
住所 | 深圳市龙岗区平湖街道力昌社区草平路41号第3栋厂房4楼 | 深圳市龙岗区平湖街道草坪路41号C栋4楼 | 2017-03-29 |
章程或章程修正案通过日期 | | | 2017-03-29 |
章程 | | | 2017-03-29 |
一照一码升级 | | | 2017-03-08 |
注册资本 | 人民币600 万元 | 人民币500 万元 | 2017-03-08 |
章程或章程修正案通过日期 | | | 2017-03-08 |
法定代表人(负责人) | 刘毅 | 向斌 | 2017-03-08 |
股东(投资人) | 刘毅 600(万元) 100% | 向斌 160(万元) 32% 向前 340(万元) 68% | 2017-03-08 |
董事成员 | 刘毅(执行(常务)董事) 刘毅(总经理) 向前(监事) | 向斌(总经理) 向斌(执行(常务)董事) 向前(监事) | 2017-03-08 |
高管人员 | 刘毅(执行(常务)董事) 刘毅(总经理) 向前(监事) | 向斌(总经理) 向斌(执行(常务)董事) 向前(监事) | 2017-03-08 |
指定联系人 | 姓名: 电话: 邮箱: | 姓名: 电话: 邮箱: | 2017-03-08 |
审批项目 | 《建设项目环境影响审查批复》 无 | 《建设项目环境影响审查批复》 无 | 2017-03-08 |
许可经营 | 漆色线、计算机、笔记本电脑、手机、移动通讯设备、手机零配件、移动电源、数码电子产品、锡制品、磁性材料、机电设备的生产。 | - | 2017-03-08 |
许可信息 | 《建设项目环境影响审查批复》() | - | 2017-03-08 |
统一社会信用代码 | *****H | - | 2017-03-08 |
注册资本 | 600( + 20% ) | 500 | 2017-03-08 |
成员 | 刘毅(总经理),刘毅(执行董事) | 向斌(执行董事),向斌(总经理) | 2017-03-08 |
投资人 | 刘毅 600(万元)100% | 向斌 160(万元)32%
向前 340(万元)68% | 2017-03-08 |
负责人 | 刘毅 | 向斌 | 2017-03-08 |
投资人变更 | 股东名称:刘毅、出资额:600、出资比例:100; [新增] | 股东名称:向斌、出资额:160、出资比例:32; [退出]
股东名称:向前、出资额:340、出资比例:68; [退出] | 2017-03-08 |
负责人变更 | 股东:;
工商联络员:刘毅;
董事长:刘毅;
法定代表人:刘毅;
总经理:刘毅; | 股东:向前;
总经理:向斌;
工商联络员:;
股东:向斌;
法定代表人:向斌;
董事长:向斌; | 2017-03-08 |
高级管理人员备案 | 执行董事:刘毅 [新增]
总经理:刘毅 [新增] | 执行董事:向斌 [退出]
总经理:向斌 [退出] | 2017-03-08 |
许可经营项目变更 | 审批文件名称:《建设项目环境影响审查批复》、审批文件号:; | - | 2017-03-08 |
其他事项备案 | *****H | - | 2017-03-08 |
市场主体类型变更 | 1151 | 1100 | 2017-03-08 |
投资人变更 | 名称:刘毅,出资额:600,出资比例:100 [新增] | 名称:向斌,出资额:160,出资比例:32 [退出]
名称:向前,出资额:340,出资比例:68 [退出] | 2017-03-08 |
许可经营项目 | 漆色线、计算机、笔记本电脑、手机、移动通讯设备、手机零配件、移动电源、数码电子产品、锡制品、磁性材料、机电设备的生产。 | - | 2017-03-08 |
一般经营项目 | 漆色线、计算机、笔记本电脑、手机、移动通讯设备、手机零配件、移动电源、数码电子产品、锡制品、磁性材料、机电设备的技术开发与销售。国内贸易;货物及技术进出口。 | 移动电话、数码产品、通讯产品、互联网产品、电脑及周边设备的研发、设计与销售;计算机软硬件的开发;模具、塑胶制品的设计、技术开发;经营进出口业务;系统集成;软件开发;硬件的批发。(以上均根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的,依法取得相关审批文件后方可经营) | 2017-03-08 |
指定联系人 | 刘毅 | - | 2017-03-08 |
前置许可信息 | 《建设项目环境影响审查批复》 | - | 2017-03-08 |
董事长或执行董事成员 | 刘毅(执行董事) [新增] | 向斌(执行董事) [退出] | 2017-03-08 |
总经理 | 刘毅(总经理) [新增] | 向斌(总经理) [退出] | 2017-03-08 |
注册资本变更 | 600( + 20% ) | 500 | 2017-03-08 |
章程或章程修正案通过日期 | 2017-03-08 | 1900-01-01 | 2017-03-08 |
经营范围 | 漆色线、计算机、笔记本电脑、手机、移动通讯设备、手机零配件、移动电源、数码电子产品、锡制品、磁性材料、机电设备的技术开发与销售。国内贸易;货物及技术进出口。^漆色线、计算机、笔记本电脑、手机、移动通讯设备、手机零配件、移动电源、数码电子产品、锡制品、磁性材料、机电设备的生产。 | 移动电话、数码产品、通讯产品、互联网产品、电脑及周边设备的研发、设计与销售;计算机软硬件的开发;模具、塑胶制品的设计、技术开发;经营进出口业务;系统集成;软件开发;硬件的批发。(以上均根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的,依法取得相关审批文件后方可经营)^ | 2017-03-08 |
审批项目 | 《建设项目环境影响审查批复》 无 | 《建设项目环境影响审查批复》 无 | 2017-03-08 |
指定联系人 | 姓名: 电话: 邮箱: | 姓名: 电话: 邮箱: | 2017-03-08 |
高管人员 | 刘毅(执行(常务)董事) [新增]
刘毅(总经理) [新增]
向前(监事) | 向斌(总经理) [退出]
向斌(执行(常务)董事) [退出]
向前(监事) | 2017-03-08 |
董事成员 | 刘毅(执行(常务)董事) [新增]
刘毅(总经理) [新增]
向前(监事) | 向斌(总经理) [退出]
向斌(执行(常务)董事) [退出]
向前(监事) | 2017-03-08 |
股东 | 刘毅 600(万元) 100% [新增] | 向斌 160(万元) 32% [退出]
向前 340(万元) 68% [退出] | 2017-03-08 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司 | 2017-03-08 |
注册资本 | 人民币600 万元( + 20% ) | 人民币500 万元 | 2017-03-08 |
住所 | 深圳市龙岗区平湖街道草坪路41号C栋4楼 | 深圳市南山区高新科技园南区高新南一道3号富诚大厦三楼 | 2017-03-08 |
一照一码升级 | - | - | 2017-03-08 |
注册资本 | 500( + 900% ) | 50 | 2015-06-09 |
成员 | 向斌(执行董事),向斌(总经理),向前(监事) | 徐井生(监事),贺俊华(执行董事),向前(总经理) | 2015-06-09 |
投资人 | 向前 340(万元)68%
向斌 160(万元)32% | 贺俊华 16(万元)32%
向前 23.5(万元)47%
徐井生 10.5(万元)21% | 2015-06-09 |
负责人 | 向斌 | 贺俊华 | 2015-06-09 |
投资人变更 | 股东名称:向前、出资额:340( + 1346.80851% )、出资比例:68;
股东名称:向斌、出资额:160、出资比例:32; [新增] | 股东名称:贺俊华、出资额:16、出资比例:32; [退出]
股东名称:徐井生、出资额:10.500000、出资比例:21; [退出]
股东名称:向前、出资额:23.500000、出资比例:47; | 2015-06-09 |
负责人变更 | 股东:向前;
监事:向前;
总经理:向斌;
董事长:向斌;
法定代表人:向斌;
股东:向斌; | 董事长:贺俊华;
总经理:向前;
监事:徐井生;
股东:向前;
股东:贺俊华;
股东:徐井生;
法定代表人:贺俊华; | 2015-06-09 |
高级管理人员备案 | 总经理:向斌 [新增]
监事:向前 [新增]
执行董事:向斌 [新增] | 总经理:向前 [退出]
监事:徐井生 [退出]
执行董事:贺俊华 [退出] | 2015-06-09 |
注册资本变更 | 500( + 900% ) | 50 | 2015-06-09 |
投资人变更 | 名称:向斌,出资额:160,出资比例:32 [新增]
名称:向前,出资额:340( + 1346.80851% ),出资比例:68 | 名称:徐井生,出资额:10.5,出资比例:21 [退出]
名称:贺俊华,出资额:16,出资比例:32 [退出]
名称:向前,出资额:23.5,出资比例:47 | 2015-06-09 |
高管人员 | 向斌(总经理) [新增] | 向前(总经理) [退出] | 2015-06-09 |
董事长或执行董事成员 | 向斌(执行董事) [新增] | 贺俊华(执行董事) [退出] | 2015-06-09 |
监事信息 | 向前(监事) [新增] | 徐井生(监事) [退出] | 2015-06-09 |
注册资本 | 人民币500 万元( + 900% ) | 人民币50 万元 | 2015-06-09 |
监事成员 | 向斌(总经理) [新增]
向斌(执行(常务)董事) [新增]
向前(监事) | 徐井生(监事) [退出]
贺俊华(执行(常务)董事) [退出]
向前(总经理) | 2015-06-09 |
股权 | 向斌 160(万元) 32% [新增]
向前 340( + 1346.80851% )(万元) 68% | 向前 23.5000(万元) 47%
贺俊华 16(万元) 32% [退出]
徐井生 10.5000(万元) 21% [退出] | 2015-06-09 |
股东 | 向斌 160(万元) 32% [新增]
向前 340( + 1346.80851% )(万元) 68% | 向前 23.5000(万元) 47%
贺俊华 16(万元) 32% [退出]
徐井生 10.5000(万元) 21% [退出] | 2015-06-09 |
董事成员 | 向斌(总经理) [新增]
向斌(执行(常务)董事) [新增]
向前(监事) | 徐井生(监事) [退出]
贺俊华(执行(常务)董事) [退出]
向前(总经理) | 2015-06-09 |
高管人员 | 向斌(总经理) [新增]
向斌(执行(常务)董事) [新增]
向前(监事) | 徐井生(监事) [退出]
贺俊华(执行(常务)董事) [退出]
向前(总经理) | 2015-06-09 |
高管人员 | 向斌(总经理) 向斌(执行(常务)董事) 向前(监事) | 徐井生(监事) 贺俊华(执行(常务)董事) 向前(总经理) | 2015-06-09 |
董事成员 | 向斌(总经理) 向斌(执行(常务)董事) 向前(监事) | 徐井生(监事) 贺俊华(执行(常务)董事) 向前(总经理) | 2015-06-09 |
股东(投资人) | 向斌 160(万元) 32% 向前 340(万元) 68% | 向前 23.5000(万元) 47% 贺俊华 16(万元) 32% 徐井生 10.5000(万元) 21% | 2015-06-09 |
股权 | 向斌 160(万元) 32% 向前 340(万元) 68% | 向前 23.5000(万元) 47% 贺俊华 16(万元) 32% 徐井生 10.5000(万元) 21% | 2015-06-09 |
法定代表人(负责人) | 向斌 | 贺俊华 | 2015-06-09 |
监事成员 | 向斌(总经理) 向斌(执行(常务)董事) 向前(监事) | 徐井生(监事) 贺俊华(执行(常务)董事) 向前(总经理) | 2015-06-09 |
注册资本 | 人民币500 万元 | 人民币50 万元 | 2015-06-09 |
经营范围 | 移动电话、数码产品、通讯产品、互联网产品、电脑及周边设备的研发、设计与销售;计算机软硬件的开发;模具、塑胶制品的设计、技术开发;经营进出口业务;系统集成;软件开发;硬件的批发。(以上均根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的,依法取得相关审批文件后方可经营)^ | 移动电话、数码产品、通讯产品、互联网产品、电脑及周边设备的研发、设计与销售;计算机软硬件的开发;模具、塑胶制品的设计、技术开发;经营进出口业务。^ | 2015-06-09 |
股权 | 向前 23.5000(万元) 47% 贺俊华 16(万元) 32% 徐井生 10.5000(万元) 21% | 贺俊华 11(万元) 22% 胡添喜 5(万元) 10% 徐井生 10.5000(万元) 21% 向前 23.5000(万元) 47% | 2014-04-14 |
其他事项备案 | 股东名称:贺俊华、出资额:16、出资比例:32;股东名称:徐井生、出资额:10.500000、出资比例:21;股东名称:向前、出资额:23.500000、出资比例:47; | 股东名称:徐井生、出资额:10.500000、出资比例:21;股东名称:胡添喜、出资额:5、出资比例:10;股东名称:贺俊华、出资额:11、出资比例:22;股东名称:向前、出资额:23.500000、出资比例:47; | 2014-04-14 |
股权 | 向前 23.5000(万元) 47%
贺俊华 16( + 45.45455% )(万元) 32%
徐井生 10.5000(万元) 21% | 贺俊华 11(万元) 22%
胡添喜 5(万元) 10% [退出]
徐井生 10.5000(万元) 21%
向前 23.5000(万元) 47% | 2014-04-14 |