变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
地址 | 深圳市宝安区松岗街道沙浦围社区创业工业区18幢联合厂房201 | 深圳市光明新区公明办事处西田社区第一工业区第23栋 | 2021-06-23 |
章程修正案 | - | - | 2021-06-23 |
章程或章程修正案通过日期 | 2021-06-21 | 2021-01-11 | 2021-06-23 |
许可信息 | 《建设项目环境影响审查批复》() | 《建设项目环境影响审查批复》() | 2021-06-23 |
升级换照 | - | - | 2021-06-23 |
期限 | 永续经营 | 自2000-10-08至2020-09-25 | 2021-01-12 |
成员 | 张秀林(监事) | 张秀琴(监事) | 2021-01-12 |
期限 | 2000-10-08,, | 2000-10-08,2020-09-25,20 | 2021-01-12 |
监事信息 | 张秀林(监事) [新增] | 张秀琴(监事) [退出] | 2021-01-12 |
章程或章程修正案通过日期 | 2021-01-11 | 2020-08-28 | 2021-01-12 |
章程修正案 | - | - | 2021-01-12 |
章程修正案 | - | - | 2020-09-04 |
章程或章程修正案通过日期 | 2020-08-28 | 1900-01-01 | 2020-09-04 |
一般经营项目 | 电子产品技术开发;国内贸易;货物及技术进出口;机器人与自动化装备、机械电子设备、大型自动化系统的研发与销售; | 电子产品技术开发;国内贸易;货物及技术进出口。 | 2020-09-04 |
统一社会信用代码 | *****P | - | 2016-11-25 |
其他事项备案 | 一照一码换照 | 一照一码换照 | 2016-11-25 |
其他事项备案 | *****P | - | 2016-11-25 |
一照一码换照 | - | - | 2016-11-25 |
一照一码换照 | | | 2016-11-25 |
一照一码升级 | | | 2016-11-25 |
审批项目 | 《建设项目环境影响审查批复》 无 | 《建设项目环境影响审查批复》 无 《道路运输经营许可证》 无 | 2015-06-16 |
法定代表人(负责人) | 张英 | 袁玉芬 | 2015-06-16 |
高管人员 | 张英(执行(常务)董事) 张秀琴(监事) 张英(总经理) | 张秀琴(监事) 袁玉芬(执行(常务)董事) 袁玉芬(总经理) | 2015-06-16 |
董事成员 | 张英(执行(常务)董事) 张秀琴(监事) 张英(总经理) | 张秀琴(监事) 袁玉芬(执行(常务)董事) 袁玉芬(总经理) | 2015-06-16 |
股权 | 张秀林 10(万元) 20% 张英 40(万元) 80% | 张秀林 10(万元) 20% 袁玉芬 40(万元) 80% | 2015-06-16 |
股权 | 张英 [新增] | 袁玉芬 [退出] | 2015-06-16 |
股权 | 张秀琴(监事),
张英(总经理), [新增]
张英(执行董事) [新增] | 袁玉芬(总经理), [退出]
张秀琴(监事),
袁玉芬(执行董事) [退出] | 2015-06-16 |
股权 | 《建设项目环境影响审查批复》 | 《道路运输经营许可证》 [退出]
《建设项目环境影响审查批复》 | 2015-06-16 |
成员 | 张秀琴(监事),张英(总经理),张英(执行董事) | 袁玉芬(总经理),张秀琴(监事),袁玉芬(执行董事) | 2015-06-16 |
负责人 | 张英 | 袁玉芬 | 2015-06-16 |
负责人变更 | 总经理:张英;
法定代表人:张英;
股东:张秀林;
董事长:张英;
股东:张英;
监事:张秀琴; | 股东:张秀林;
法定代表人:袁玉芬;
监事:张秀琴;
总经理:袁玉芬;
董事长:袁玉芬;
股东:袁玉芬; | 2015-06-16 |
其他事项备案 | 审批文件名称:《建设项目环境影响审查批复》、审批文件号:无; | 审批文件名称:《道路运输经营许可证》、审批文件号:无;审批文件名称:《建设项目环境影响审查批复》、审批文件号:无; | 2015-06-16 |
高级管理人员备案 | 执行董事:张英 [新增]
监事:张秀琴
总经理:张英 [新增] | 执行董事:袁玉芬 [退出]
监事:张秀琴
总经理:袁玉芬 [退出] | 2015-06-16 |
其他事项备案 | 股东名称:张秀林、出资额:10、出资比例:20;股东名称:张英、出资额:40、出资比例:80; | 股东名称:张秀林、出资额:10、出资比例:20;股东名称:袁玉芬、出资额:40、出资比例:80; | 2015-06-16 |
高管人员 | 张英(总经理) [新增] | 袁玉芬(总经理) [退出] | 2015-06-16 |
董事长或执行董事成员 | 张英(执行董事) [新增] | 袁玉芬(执行董事) [退出] | 2015-06-16 |
审批项目 | 《建设项目环境影响审查批复》 | 《道路运输经营许可证》《建设项目环境影响审查批复》 | 2015-06-16 |
股权 | 张秀林 10(万元) 20%
张英 40(万元) 80% [新增] | 张秀林 10(万元) 20%
袁玉芬 40(万元) 80% [退出] | 2015-06-16 |
经营范围 | 电子产品技术开发;国内贸易;货物及技术进出口。^电子元器件、绝缘材料的生产及销售。。 | 电子产品技术开发;国内贸易;货物及技术进出口。^电子元器件、绝缘材料的生产及销售;普通货运。 | 2015-06-16 |
董事成员 | 张英(执行(常务)董事) [新增]
张秀琴(监事)
张英(总经理) [新增] | 张秀琴(监事)
袁玉芬(执行(常务)董事) [退出]
袁玉芬(总经理) [退出] | 2015-06-16 |
高管人员 | 张英(执行(常务)董事) [新增]
张秀琴(监事)
张英(总经理) [新增] | 张秀琴(监事)
袁玉芬(执行(常务)董事) [退出]
袁玉芬(总经理) [退出] | 2015-06-16 |
审批项目 | 《建设项目环境影响审查批复》 无 | 《建设项目环境影响审查批复》 无 《道路运输经营许可证》 无 | 2015-06-16 |
其他事项备案 | 审批文件名称:《建设项目环境影响审查批复》、审批文件号:无;审批文件名称:《道路运输经营许可证》、审批文件号:无; | 审批文件名称:道路运输经营许可证、审批文件号:粤交运管许可深字*****0号; | 2014-09-12 |
审批项目 | 《建设项目环境影响审查批复》《道路运输经营许可证》 | 道路运输经营许可证 | 2014-09-12 |
经营范围 | 电子产品技术开发;国内贸易;货物及技术进出口。^电子元器件、绝缘材料的生产及销售;普通货运。 | 电子产品技术开发、购销电子元器件及其实国内商业及物资供销业(不含专营、专卖、专控商品)。普通货运(有效期至2014年12月31日止)。^ | 2014-09-12 |
审批项目 | 《建设项目环境影响审查批复》 无 《道路运输经营许可证》 无 | 道路运输经营许可证 粤交运管许可深字*****0号 | 2014-09-12 |
审批项目 | 《建设项目环境影响审查批复》 无 《道路运输经营许可证》 无 | 道路运输经营许可证 粤交运管许可深字440306100390号 | 2014-09-12 |
其他事项备案 | - | - | 2013-03-20 |
其他事项备案 | 2020-09-25 | 2010-12-31 | 2011-01-14 |
经营范围变更 | 电子产品技术开发、购销电子元器件及其实国内商业及物资供销业(不含专营、专卖、专控商品)。普通货运(有效期至2014年12月31日止)。 | 电子产品技术开发、购销电子元器件及其实国内商业及物资供销业(不含专营、专卖、专控商品)。普通货运(有效期至2010年12月31日止)。 | 2011-01-14 |
证照有效期限 | 2020-09-25 | 2010-12-31 | 2011-01-14 |
其他事项备案 | 2010-12-31 | 2010-09-25 | 2010-09-17 |
期限变更 | 2000-10-08,2020-09-25 | 2000-10-08,2010-09-25 | 2010-09-17 |
期限 | 自2000-10-08至2020-09-25 | 自2000-10-08至2010-09-25 | 2010-09-17 |
证照有效期限 | 2010-12-31 | 2010-09-25 | 2010-09-17 |
期限变更 | 从2000-10-08至2020-09-25 | 从2000-10-08至2010-09-25 | 2010-09-17 |
其他事项备案 | ***** | *****73 | 2009-06-10 |
地址变更 | 深圳市光明新区公明办事处西田社区第一工业区第23栋 | 深圳市宝安区公明镇合水口村 | 2009-06-10 |
注册号/注册号升级 | ***** | *****73 | 2009-06-10 |
经营范围变更 | 电子产品技术开发、购销电子元器件及其实国内商业及物资供销业(不含专营、专卖、专控商品)。普通货运(有效期至2010年12月31日止)。 | 电子产品技术开发、购销电子元器件及其实国内商业及物资供销业(不含专营、专卖、专控商品)。 | 2007-06-25 |
负责人变更 | - | - | 2001-10-26 |
成员 | 袁玉芬 | 郑锡强 | 2001-10-26 |
高级管理人员备案 | - | - | 2001-10-26 |
成员 | 袁玉芬
40(万元)80%
张秀林
10(万元)20% | 袁玉芬
24(万元)48%
郑锡强
26(万元)52% | 2001-10-26 |
成员 | 袁玉芬(总经理),张秀琴(监事),袁玉芬(执行董事) | 张秀琴(监事),郑锡强(执行董事),袁玉芬(总经理) | 2001-10-26 |
投资人 | 袁玉芬 40(万元)80% 张秀林 10(万元)20% | 袁玉芬 24(万元)48% 郑锡强 26(万元)52% | 2001-10-26 |
负责人 | 袁玉芬 | 郑锡强 | 2001-10-26 |
董事长或执行董事成员 | 袁玉芬(执行董事) [新增] | 郑锡强(执行董事) [退出] | 2001-10-26 |
投资人变更 | 名称:张秀林,出资额:10,出资比例:20 [新增]
名称:袁玉芬,出资额:40( + 66.66667% ),出资比例:80 | 名称:郑锡强,出资额:26,出资比例:52 [退出]
名称:袁玉芬,出资额:24,出资比例:48 | 2001-10-26 |