武汉利如科技有限公司,办公室地址位于世界各大城市中人均拥有淡水量Zui多的城市--武汉,武汉东湖新技术开发区光谷大道58号1栋电商办公楼二层314号,我公司主要提供计算机信息科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让;计算机软硬件、电子产品的研发、销售及技术服务;互联网信息技术服务;数据处理;系统集成;网络设备、日用百货、服装服饰、鞋帽、皮革制品、玩具、化妆品、办公用品、五金交电、装潢材料、家具的批发零售。
联系方式
- 公司地址:
- 武汉东湖新技术开发区光谷大道58号1栋电商办公楼二层314号
- 经理:
- 陈兰
- 邮政编码:
- 430000
- 地区编码:
- 420100
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
其他联系方式
手机号码 | 158****5313 |
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 武汉利如科技有限公司 |
简称: | 利如 |
主要经营产品: | 未提供 |
经营范围: | 计算机信息科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让;计算机软硬件、电子产品的研发、销售及技术服务;互联网信息技术服务;数据处理;系统集成;网络设备、日用百货、服装服饰、鞋帽、皮革制品、玩具、化妆品、办公用品、五金交电、装潢材料、家具的批发零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
营业执照号码: | 91420100MA4KLUD441 |
发证机关: | 徐州市铜山区行政审批局 |
核准日期: | 2016-01-22 |
经营状态: | 存续 |
成立时间: | 2016年01月22日 |
注册资本: | 50万元人民币 (万元) |
所属分类: | 信息传输、计算机服务和软件业 |
所属城市: | 武汉企业网 |
顺企编码: | 39896922 |
武汉利如科技有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
胡丽丽 | 50% | 人民币250.0万元 |
吴杰 | 50% | 人民币250.0万元 |
武汉利如科技有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
地址变更 | 徐州市铜山区郑集镇文教小镇双创基地 | 武汉东湖新技术开发区光谷大道58号1栋电商办公楼二层314号 | 2021-10-28 |
名称变更 | 徐州利如网络科技有限公司 | 武汉利如科技有限公司 | 2021-10-28 |
经营范围变更 | 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;网络技术服务;互联网安全服务;互联网数据服务;物联网技术研发;物联网技术服务;软件开发;网络与信息安全软件开发;人工智能应用软件开发;人工智能基础资源与技术平台;人工智能行业应用系统集成服务;信息系统集成服务;计算机系统服务;数据处理和存储支持服务;信息系统运行维护服务;信息技术咨询服务;智能控制系统集成;智能机器人的研发;新材料技术研发;广告设计、代理;广告发布;广告制作;数据处理服务;商务代理代办服务;个人商务服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 计算机信息科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让;计算机软硬件、电子产品的研发、销售及技术服务;互联网信息技术服务;数据处理;系统集成;网络设备、日用百货、服装服饰、鞋帽、皮革制品、玩具、化妆品、办公用品、五金交电、装潢材料、家具的批发零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2021-10-28 |
投资人变更 | 胡丽丽:50%; [新增] 吴杰:50%; [新增] | 余和平:60%; [退出] 阮浩桢:40%; [退出] | 2021-09-29 |
高级管理人员备案 | 吴杰(监事) [新增] 胡丽丽(执行董事兼总经理) [新增] | 余和平(监事) [退出] 阮浩桢(执行董事兼总经理) [退出] | 2021-09-29 |
负责人变更 | 胡丽丽 | 阮浩桢 | 2021-09-29 |
章程备案 | - | - | 2021-09-29 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) | 2021-09-26 |
名称变更 | 武汉利如科技有限公司 | 武汉利如科技股份有限公司 | 2021-09-26 |
高级管理人员备案 | 余和平(监事) 阮浩桢(执行董事兼总经理) [新增] | 阮应文(董事) [退出] 李翔(监事) [退出] 彭小梅(监事) [退出] 余和平(监事) 阮浩桢(董事长兼总经理) [退出] 黄俊(董事) [退出] 陈振兴(董事) [退出] 王冬(董事) [退出] | 2021-09-26 |
- | - | 6511 | 2018-10-10 |
其他事项备案 | - | 6511 | 2018-10-10 |
投资人变更 | 彭小梅(监事) [新增] 余和平(监事) 阮浩桢(董事长兼总经理) [新增] 黄俊(董事) [新增] 陈振兴(董事) [新增] 王冬(董事) [新增] 阮应文(董事) [新增] 李翔(监事) [新增] | 余和平(监事) 阮浩桢(总经理) [退出] 阮浩桢(执行董事) [退出] | 2018-10-10 |
注册资本变更 | 500( + 900% ) | 50 | 2018-10-10 |
其他事项备案 | 无 | 6511 | 2018-10-10 |
名称变更 | 武汉利如科技股份有限公司 | 武汉利如科技有限公司 | 2018-10-10 |
投资人变更 | 余和平:*%; 阮浩桢:*%; | 阮浩桢:*%; 余和平:*%; | 2018-10-10 |
高级管理人员备案 | 彭小梅(监事) [新增] 余和平(监事) 阮浩桢(董事长兼总经理) [新增] 黄俊(董事) [新增] 陈振兴(董事) [新增] 王冬(董事) [新增] 阮应文(董事) [新增] 李翔(监事) [新增] | 余和平(监事) 阮浩桢(总经理) [退出] 阮浩桢(执行董事) [退出] | 2018-10-10 |
市场主体类型变更 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2018-10-10 |
实收资本变更 | - | 0 | 2017-09-14 |
投资人变更 | 余和平(监事) [新增] 阮浩桢(总经理) [新增] 阮浩桢(执行董事) [新增] | 陈兰(执行董事兼总经理) [退出] 阮浩桢(监事) [退出] | 2017-09-14 |
章程备案 | 无 | 无 | 2017-09-14 |
负责人变更 | 阮浩桢 | 陈兰 | 2017-09-14 |
实收资本变更 | 无 | 0 | 2017-09-14 |
投资人变更 | 阮浩桢:*%; 余和平:*%; [新增] | 陈兰:*%; [退出] 阮浩桢:*%; | 2017-09-14 |
高级管理人员备案 | 余和平(监事) [新增] 阮浩桢(总经理) [新增] 阮浩桢(执行董事) [新增] | 陈兰(执行董事兼总经理) [退出] 阮浩桢(监事) [退出] | 2017-09-14 |
本页是 [武汉利如科技有限公司] 在顺企网武汉黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。
相关本地行业
附近城市
全国热门地区
您可能喜欢
- 上海信息传输、计算机服务和软件业黄页
- 深圳信息传输、计算机服务和软件业黄页
- 北京信息传输、计算机服务和软件业黄页
- 广州信息传输、计算机服务和软件业黄页
- 东莞信息传输、计算机服务和软件业黄页
- 佛山信息传输、计算机服务和软件业黄页
- 杭州信息传输、计算机服务和软件业黄页
- 苏州信息传输、计算机服务和软件业黄页
- 成都信息传输、计算机服务和软件业黄页
- 重庆信息传输、计算机服务和软件业黄页
- 温州信息传输、计算机服务和软件业黄页
- 无锡信息传输、计算机服务和软件业黄页
- 天津信息传输、计算机服务和软件业黄页
- 宁波信息传输、计算机服务和软件业黄页
- 郑州信息传输、计算机服务和软件业黄页
- 石家庄信息传输、计算机服务和软件业黄页
- 福州信息传输、计算机服务和软件业黄页
- 中山信息传输、计算机服务和软件业黄页
- 烟台信息传输、计算机服务和软件业黄页
- 长沙信息传输、计算机服务和软件业黄页