变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
经营范围变更 | 一般项目:金属工具制造,金属工具销售,金属切削机床制造,金属切削机床销售,金属切割及焊接设备制造,金属切割及焊接设备销售,钢压延加工,有色金属压延加工,金属切削加工服务,高品质特种钢铁材料销售,新型金属功能材料销售,金属表面处理及热处理加工,淬火加工,机械设备销售,机械设备研发,工程和技术研究和试验发展,技术进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 带锯床、带锯条、机用锯条、各类刃具产品的生产、销售、本企业自产机电产品、成套设备及相关技术的出口业务;本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进出口业务;开展企业进料加工和“三来一补”业务。纸制品包装箱、喷漆、工艺美术加工印刷、商标印字(限分公司经营) | 2021-12-29 |
高级管理人员备案 | 许丽丽监事 [新增]
钟锡庆副董事长
丁善良监事会主席
王子琼董事
王云虎董事长
夏长生董事
盛重琴监事
丁坚董事
陈刚董事 [新增]
周飞董事
王子琼经理 | 丁继成监事 [退出]
钟锡庆副董事长
丁善良监事会主席
王子琼董事
王云虎董事长
夏长生董事
盛重琴监事
丁坚董事
陈刚董事兼总经理 [退出]
周飞董事 | 2021-04-02 |
注册资本变更 | 1125267( + 0237% ) | 1125 | 2021-04-02 |
期限变更 | - | 2018-05-11 | 2018-05-22 |
注册资本变更 | 1125( - 75% ) | 4500 | 2018-05-22 |
高级管理人员备案 | 丁继成监事
钟锡庆副董事长
丁善良监事会主席
王子琼董事
王云虎董事长
夏长生董事
盛重琴监事
丁坚董事
陈刚董事兼总经理
周飞董事 | 夏长生董事
盛重琴监事
丁坚董事
兰鸿运董事 [退出]
徐亚东董事 [退出]
陈刚董事兼总经理
周飞董事
丁继成监事
钟锡庆副董事长
丁善良监事会主席
王子琼董事
王云虎董事长 | 2018-05-22 |
市场主体类型变更 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2014-12-19 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 1赵洪秋;2赵艺晶;3王娟;4王天顺;5陈刚;6苏海;7姚文叶;8王运福;9宋伟光;10王志杰;11丁彦景;12王仁铭;13李宝然;14金广库;15刘丰年;16栾基军;17王秀萍;18李广清;19赵明君;20徐丰;21徐秀玲;22周飞;23洪斌;24蔡葵连;25夏洪彬;26邵同亮;27胡建国;28刘安成;29陈振明;30杨志启;31王卫华;32袁玥;33王云虎;34夏长生;35钟锡庆;36丁善良;37计通波; | 1赵洪秋;2赵艺晶;3王娟;4王天顺;5金广库;6苏海;7王志杰;8姚文叶;9宋伟光;10王运福;11丁彦景;12王仁铭;13李宝然;14刘丰年;15栾基军;16王秀萍;17李广清;18赵明君;19徐丰;20徐秀玲;21洪斌;22蔡葵连;23夏洪彬;24邵同亮;25胡建国;26刘安成;27陈振明;28杨志启;29王卫华;30夏长生;31袁玥;32陈刚;33王云虎;34钟锡庆;35周飞;36丁善良;37计通波; | 2014-12-19 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 4500 | 560.8300 | 2014-12-19 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1丁坚董事;2盛重琴监事;3丁继成监事;4陈刚董事兼总经理;5徐亚东董事;6兰鸿运董事;7周飞董事;8王子琼董事;9钟锡庆副董事长;10丁善良监事;11王云虎董事长;12夏长生董事; | 1陈刚董事兼总经理;2徐亚东董事;3兰鸿运监事;4周飞董事;5杨志启监事;6王子琼董事;7钟锡庆副董事长;8丁善良监事;9王云虎董事长;10夏长生董事; | 2014-12-19 |
高级管理人员备案 | 丁坚董事 [新增]
盛重琴监事 [新增]
丁继成监事 [新增]
陈刚董事兼总经理
徐亚东董事
兰鸿运董事
周飞董事
王子琼董事
钟锡庆副董事长
丁善良监事
王云虎董事长
夏长生董事 | 陈刚董事兼总经理
徐亚东董事
兰鸿运监事
周飞董事
杨志启监事 [退出]
王子琼董事
钟锡庆副董事长
丁善良监事
王云虎董事长
夏长生董事 | 2014-12-19 |
名称变更 | 本溪工具股份有限公司 | 本溪工具有限责任公司 | 2014-12-19 |
注册资本变更 | 4500( + 702.38218% ) | 560.8300 | 2014-12-19 |
投资人变更 | 赵洪秋;
赵艺晶;
王娟;
王天顺;
陈刚;
苏海;
姚文叶;
王运福;
宋伟光;
王志杰;
丁彦景;
王仁铭;
李宝然;
金广库;
刘丰年;
栾基军;
王秀萍;
李广清;
赵明君;
徐丰;
徐秀玲;
周飞;
洪斌;
蔡葵连;
夏洪彬;
邵同亮;
胡建国;
刘安成;
陈振明;
杨志启;
王卫华;
袁玥;
王云虎;
夏长生;
钟锡庆;
丁善良;
计通波; | 赵洪秋;
赵艺晶;
王娟;
王天顺;
金广库;
苏海;
王志杰;
姚文叶;
宋伟光;
王运福;
丁彦景;
王仁铭;
李宝然;
刘丰年;
栾基军;
王秀萍;
李广清;
赵明君;
徐丰;
徐秀玲;
洪斌;
蔡葵连;
夏洪彬;
邵同亮;
胡建国;
刘安成;
陈振明;
杨志启;
王卫华;
夏长生;
袁玥;
陈刚;
王云虎;
钟锡庆;
周飞;
丁善良;
计通波; | 2014-12-19 |
投资人变更 | 赵洪秋;
赵艺晶; [新增]
王娟;
王天顺;
金广库;
苏海;
王运福;
姚文叶;
宋伟光;
王志杰;
丁彦景;
王仁铭;
李宝然;
刘丰年;
栾基军;
王秀萍;
李广清;
赵明君;
徐丰;
徐秀玲;
洪斌; [新增]
蔡葵连; [新增]
夏洪彬; [新增]
邵同亮; [新增]
胡建国; [新增]
刘安成; [新增]
陈振明; [新增]
杨志启;
王卫华;
袁玥;
夏长生;
王云虎;
陈刚;
钟锡庆;
周飞;
丁善良; [新增]
计通波; | 赵洪秋;
王娟;
王天顺;
金广库;
苏海;
王运福;
姚文叶;
宋伟光;
王志杰;
丁彦景;
王仁铭;
李宝然;
刘丰年;
栾基军;
王秀萍;
李广清;
赵明君;
徐丰;
徐秀玲;
杨志启;
王卫华;
夏长生;
袁玥;
陈刚;
王云虎;
钟锡庆;
周飞;
计通波; | 2012-01-18 |
高级管理人员备案 | 陈刚董事兼总经理 [新增]
徐亚东董事 [新增]
兰鸿运监事 [新增]
周飞董事
杨志启监事
王子琼董事
钟锡庆副董事长
丁善良监事
王云虎董事长
夏长生董事 | 王云虎董事长兼总经理
钟锡庆董事
周飞董事
丁善良董事
王志杰董事 [退出]
陈刚董事 [退出]
杨志启监事
王卫华监事 [退出]
王子琼董事
夏长生监事 | 2012-01-18 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1陈刚董事兼总经理;2徐亚东董事;3兰鸿运监事;4周飞董事;5杨志启监事;6王子琼董事;7钟锡庆副董事长;8丁善良监事;9王云虎董事长;10夏长生董事; | 1王云虎董事长兼总经理;2钟锡庆董事;3周飞董事;4丁善良董事;5王志杰董事;6陈刚董事;7杨志启监事;8王卫华监事;9王子琼董事;10夏长生监事; | 2012-01-18 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 1赵洪秋;2赵艺晶;3王娟;4王天顺;5金广库;6苏海;7王运福;8姚文叶;9宋伟光;10王志杰;11丁彦景;12王仁铭;13李宝然;14刘丰年;15栾基军;16王秀萍;17李广清;18赵明君;19徐丰;20徐秀玲;21洪斌;22蔡葵连;23夏洪彬;24邵同亮;25胡建国;26刘安成;27陈振明;28杨志启;29王卫华;30袁玥;31夏长生;32王云虎;33陈刚;34钟锡庆;35周飞;36丁善良;37计通波; | 1赵洪秋;2王娟;3王天顺;4金广库;5苏海;6王运福;7姚文叶;8宋伟光;9王志杰;10丁彦景;11王仁铭;12李宝然;13刘丰年;14栾基军;15王秀萍;16李广清;17赵明君;18徐丰;19徐秀玲;20杨志启;21王卫华;22夏长生;23袁玥;24陈刚;25王云虎;26钟锡庆;27周飞;28计通波; | 2012-01-18 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 1赵洪秋;2王娟;3王天顺;4金广库;5苏海;6王运福;7姚文叶;8宋伟光;9王志杰;10丁彦景;11王仁铭;12李宝然;13刘丰年;14栾基军;15王秀萍;16李广清;17赵明君;18徐丰;19徐秀玲;20杨志启;21王卫华;22夏长生;23袁玥;24陈刚;25王云虎;26钟锡庆;27周飞;28计通波; | 1陈刚;2王云虎;3钟锡庆;4周飞; | 2011-12-29 |
投资人变更 | 赵洪秋; [新增]
王娟; [新增]
王天顺; [新增]
金广库; [新增]
苏海; [新增]
王运福; [新增]
姚文叶; [新增]
宋伟光; [新增]
王志杰; [新增]
丁彦景; [新增]
王仁铭; [新增]
李宝然; [新增]
刘丰年; [新增]
栾基军; [新增]
王秀萍; [新增]
李广清; [新增]
赵明君; [新增]
徐丰; [新增]
徐秀玲; [新增]
杨志启; [新增]
王卫华; [新增]
夏长生; [新增]
袁玥; [新增]
陈刚;
王云虎;
钟锡庆;
周飞;
计通波; [新增] | 陈刚;
王云虎;
钟锡庆;
周飞; | 2011-12-29 |
高级管理人员备案 | 陈刚董事
王云虎董事长兼总经理
钟锡庆董事
周飞董事
丁善良董事
王志杰董事
杨志启监事
王卫华监事
王子琼董事
夏长生监事 | 王云虎董事长兼总经理
陈刚董事
丁善良董事
王志杰董事
钟锡庆董事
周飞董事
杨志启监事
王卫华监事
王子琼董事
夏长生监事 | 2009-12-22 |
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 本溪经济技术开发区香槐路83号 | 明山区地工路15号 | 2009-12-22 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1陈刚董事;2王云虎董事长兼总经理;3钟锡庆董事;4周飞董事;5丁善良董事;6王志杰董事;7杨志启监事;8王卫华监事;9王子琼董事;10夏长生监事; | 1王云虎董事长兼总经理;2陈刚董事;3丁善良董事;4王志杰董事;5钟锡庆董事;6周飞董事;7杨志启监事;8王卫华监事;9王子琼董事;10夏长生监事; | 2009-12-22 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1王云虎董事长兼总经理;2陈刚董事;3丁善良董事;4王志杰董事;5钟锡庆董事;6周飞董事;7杨志启监事;8王卫华监事;9王子琼董事;10夏长生监事; | 1陈刚董事;2丁善良监事;3丁彦景董事;4宋伟光监事;5王云虎董事长;6王运福董事;7王志杰监事;8岳洪良董事;9钟锡庆董事;10周飞董事; | 2008-06-25 |
高级管理人员备案 | 王云虎董事长兼总经理
陈刚董事
丁善良董事
王志杰董事
钟锡庆董事
周飞董事
杨志启监事 [新增]
王卫华监事 [新增]
王子琼董事 [新增]
夏长生监事 [新增] | 陈刚董事
丁善良监事
丁彦景董事 [退出]
宋伟光监事 [退出]
王云虎董事长
王运福董事 [退出]
王志杰监事
岳洪良董事 [退出]
钟锡庆董事
周飞董事 | 2008-06-25 |
期限变更 | 2018-05-11 | 2008-05-11 | 2008-06-25 |
投资人变更 | 陈刚;
王云虎; [新增]
钟锡庆;
周飞; | 本溪雄狮有限责任公司; [退出]
王志杰; [退出]
夏洪斌; [退出]
姚文业; [退出]
赵洪秋; [退出]
钟锡庆;
周飞;
蔡葵莲; [退出]
陈刚;
陈振明; [退出]
丁善良; [退出]
丁彦景; [退出]
洪彬; [退出]
胡建国; [退出]
计通波; [退出]
金广库; [退出]
李宝然; [退出]
李新华; [退出]
刘安成; [退出]
刘丰年; [退出]
刘久泉; [退出]
刘兴卓; [退出]
吕其丰; [退出]
吕兴业; [退出]
牟善东; [退出]
邵同亮; [退出]
宋维光; [退出]
苏海; [退出]
孙丽华; [退出]
孙衍生; [退出]
王立虎; [退出]
王连生; [退出]
王运福; [退出] | 2006-02-16 |
注册资本变更 | 560.8300( + 7.21277% ) | 523.1000 | 2006-02-16 |
高级管理人员备案 | 陈刚董事
丁善良监事
丁彦景董事
宋伟光监事
王云虎董事长
王运福董事
王志杰监事
岳洪良董事
钟锡庆董事
周飞董事 | 陈刚董事
丁善良监事
丁彦景董事
宋伟光监事
王云虎董事长
王运福董事
王志杰监事
岳洪良董事
钟锡庆董事
周飞董事 | 2006-02-16 |
实收资本变更 | 560.8300( + 7.21277% ) | 523.1000 | 2006-02-16 |
实收资本变更 | 560.8300 | 523.1000 | 2006-02-16 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1陈刚董事;2丁善良监事;3丁彦景董事;4宋伟光监事;5王云虎董事长;6王运福董事;7王志杰监事;8岳洪良董事;9钟锡庆董事;10周飞董事; | 1陈刚董事;2丁善良监事;3丁彦景董事;4宋伟光监事;5王云虎董事长;6王运福董事;7王志杰监事;8岳洪良董事;9钟锡庆董事;10周飞董事; | 2006-02-16 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 560.8300 | 523.1000 | 2006-02-16 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 1陈刚;2王云虎;3钟锡庆;4周飞; | 1本溪雄狮有限责任公司;2王志杰;3夏洪斌;4姚文业;5赵洪秋;6钟锡庆;7周飞;8蔡葵莲;9陈刚;10陈振明;11丁善良;12丁彦景;13洪彬;14胡建国;15计通波;16金广库;17李宝然;18李新华;19刘安成;20刘丰年;21刘久泉;22刘兴卓;23吕其丰;24吕兴业;25牟善东;26邵同亮;27宋维光;28苏海;29孙丽华;30孙衍生;31王立虎;32王连生;33王运福; | 2006-02-16 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 1本溪雄狮有限责任公司;2王志杰;3夏洪斌;4姚文业;5赵洪秋;6钟锡庆;7周飞;8蔡葵莲;9陈刚;10陈振明;11丁善良;12丁彦景;13洪彬;14胡建国;15计通波;16金广库;17李宝然;18李新华;19刘安成;20刘丰年;21刘久泉;22刘兴卓;23吕其丰;24吕兴业;25牟善东;26邵同亮;27宋维光;28苏海;29孙丽华;30孙衍生;31王立虎;32王连生;33王运福; | 1本溪雄狮有限责任公司;2吕兴业;3牟善东;4邵同亮;5宋维光;6苏海;7孙丽华;8孙衍生;9王立虎;10王连生;11王运福;12王志杰;13夏洪斌;14姚文业;15赵洪秋;16钟锡庆;17周飞;18刘久泉;19刘兴卓;20吕其丰;21蔡葵莲;22陈刚;23陈振明;24丁善良;25丁彦景;26洪彬;27胡建国;28计通波;29金广库;30李宝然;31李新华;32刘安成;33刘丰年; | 2001-10-31 |
实收资本变更 | 523.1000 | 560.8300 | 2001-10-31 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 523.1000 | 560.8300 | 2001-10-31 |
注册资本变更 | 523.1000( - 6.72753% ) | 560.8300 | 2001-10-31 |
实收资本变更 | 523.1000( - 6.72753% ) | 560.8300 | 2001-10-31 |
投资人变更 | 本溪雄狮有限责任公司;
王志杰;
夏洪斌;
姚文业;
赵洪秋;
钟锡庆;
周飞;
蔡葵莲;
陈刚;
陈振明;
丁善良;
丁彦景;
洪彬;
胡建国;
计通波;
金广库;
李宝然;
李新华;
刘安成;
刘丰年;
刘久泉;
刘兴卓;
吕其丰;
吕兴业;
牟善东;
邵同亮;
宋维光;
苏海;
孙丽华;
孙衍生;
王立虎;
王连生;
王运福; | 本溪雄狮有限责任公司;
吕兴业;
牟善东;
邵同亮;
宋维光;
苏海;
孙丽华;
孙衍生;
王立虎;
王连生;
王运福;
王志杰;
夏洪斌;
姚文业;
赵洪秋;
钟锡庆;
周飞;
刘久泉;
刘兴卓;
吕其丰;
蔡葵莲;
陈刚;
陈振明;
丁善良;
丁彦景;
洪彬;
胡建国;
计通波;
金广库;
李宝然;
李新华;
刘安成;
刘丰年; | 2001-10-31 |
注册资本变更 | 560.8300( + 7.21277% ) | 523.1000 | 2001-10-30 |
投资人变更 | 本溪雄狮有限责任公司;
吕兴业;
牟善东;
邵同亮;
宋维光;
苏海;
孙丽华;
孙衍生;
王立虎;
王连生;
王运福;
王志杰;
夏洪斌;
姚文业;
赵洪秋;
钟锡庆;
周飞;
刘久泉;
刘兴卓;
吕其丰;
蔡葵莲;
陈刚;
陈振明;
丁善良;
丁彦景;
洪彬;
胡建国;
计通波;
金广库;
李宝然;
李新华;
刘安成;
刘丰年; | 本溪雄狮有限责任公司;
吕兴业;
蔡葵莲;
陈刚;
陈振明;
丁善良;
丁彦景;
洪彬;
胡建国;
计通波;
金广库;
李宝然;
李新华;
刘安成;
刘丰年;
刘久泉;
刘兴卓;
吕其丰;
牟善东;
邵同亮;
宋维光;
苏海;
孙丽华;
孙衍生;
王立虎;
王连生;
王运福;
王志杰;
夏洪斌;
姚文业;
赵洪秋;
钟锡庆;
周飞; | 2001-10-30 |
实收资本变更 | 560.8300( + 7.21277% ) | 523.1000 | 2001-10-30 |
实收资本变更 | 560.8300 | 523.1000 | 2001-10-30 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 1本溪雄狮有限责任公司;2吕兴业;3牟善东;4邵同亮;5宋维光;6苏海;7孙丽华;8孙衍生;9王立虎;10王连生;11王运福;12王志杰;13夏洪斌;14姚文业;15赵洪秋;16钟锡庆;17周飞;18刘久泉;19刘兴卓;20吕其丰;21蔡葵莲;22陈刚;23陈振明;24丁善良;25丁彦景;26洪彬;27胡建国;28计通波;29金广库;30李宝然;31李新华;32刘安成;33刘丰年; | 1本溪雄狮有限责任公司;2吕兴业;3蔡葵莲;4陈刚;5陈振明;6丁善良;7丁彦景;8洪彬;9胡建国;10计通波;11金广库;12李宝然;13李新华;14刘安成;15刘丰年;16刘久泉;17刘兴卓;18吕其丰;19牟善东;20邵同亮;21宋维光;22苏海;23孙丽华;24孙衍生;25王立虎;26王连生;27王运福;28王志杰;29夏洪斌;30姚文业;31赵洪秋;32钟锡庆;33周飞; | 2001-10-30 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 560.8300 | 523.1000 | 2001-10-30 |
经营范围变更 | 带锯床、带锯条、机用锯条、各类刃具产品的生产、销售、本企业自产机电产品、成套设备及相关技术的出口业务;本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进出口业务;开展企业进料加工和“三来一补”业务。纸制品包装箱、喷漆、工艺美术加工印刷、商标印字(限分公司经营) | 带锯床、带锯条、机用锯条、各类刃具产品的生产、销售 | 2001-10-30 |
实收资本变更 | 523.1000 | 391.7500 | 2000-11-09 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 523.1000 | 391.7500 | 2000-11-09 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 1本溪雄狮有限责任公司;2吕兴业;3蔡葵莲;4陈刚;5陈振明;6丁善良;7丁彦景;8洪彬;9胡建国;10计通波;11金广库;12李宝然;13李新华;14刘安成;15刘丰年;16刘久泉;17刘兴卓;18吕其丰;19牟善东;20邵同亮;21宋维光;22苏海;23孙丽华;24孙衍生;25王立虎;26王连生;27王运福;28王志杰;29夏洪斌;30姚文业;31赵洪秋;32钟锡庆;33周飞; | 1本溪雄狮有限责任公司;2蔡葵莲;3陈刚;4陈振明;5丁善良;6丁彦景;7洪彬;8胡建国;9计通波;10金广库;11李宝然;12李新华;13刘安成;14刘丰年;15刘久泉;16刘兴卓;17吕其丰;18吕兴业;19牟善东;20邵同亮;21宋维光;22苏海;23孙丽华;24孙衍生;25王立虎;26王连生;27王运福;28王志杰;29夏洪斌;30姚文业;31赵洪秋;32钟锡庆;33周飞; | 2000-11-09 |
投资人变更 | 本溪雄狮有限责任公司;
吕兴业;
蔡葵莲;
陈刚;
陈振明;
丁善良;
丁彦景;
洪彬;
胡建国;
计通波;
金广库;
李宝然;
李新华;
刘安成;
刘丰年;
刘久泉;
刘兴卓;
吕其丰;
牟善东;
邵同亮;
宋维光;
苏海;
孙丽华;
孙衍生;
王立虎;
王连生;
王运福;
王志杰;
夏洪斌;
姚文业;
赵洪秋;
钟锡庆;
周飞; | 本溪雄狮有限责任公司;
蔡葵莲;
陈刚;
陈振明;
丁善良;
丁彦景;
洪彬;
胡建国;
计通波;
金广库;
李宝然;
李新华;
刘安成;
刘丰年;
刘久泉;
刘兴卓;
吕其丰;
吕兴业;
牟善东;
邵同亮;
宋维光;
苏海;
孙丽华;
孙衍生;
王立虎;
王连生;
王运福;
王志杰;
夏洪斌;
姚文业;
赵洪秋;
钟锡庆;
周飞; | 2000-11-09 |
注册资本变更 | 523.1000( + 33.52904% ) | 391.7500 | 2000-11-09 |
实收资本变更 | 523.1000( + 33.52904% ) | 391.7500 | 2000-11-09 |