变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
高级管理人员备案 | 史亮、史进 | 李刚、史亮 | 2022-06-15 |
联络员备案 | 史进 | 史亮 | 2022-06-15 |
高级管理人员备案 | 史亮
史进 [新增] | 李刚 [退出]
史亮 | 2022-06-15 |
期限变更 | 长期 | 10 | 2020-08-06 |
章程备案 | 无 | 无 | 2020-08-06 |
投资人变更 | 史亮,出资500万,占100%,实缴出资0万; | 李东梅,出资50万,占10%,实缴出资20万;李刚,出资450万,占90%,实缴出资180万; | 2016-04-05 |
负责人变更 | 证件号码:**********0016,姓名:史亮 | 证件号码:**********0016,姓名:李刚 | 2016-04-05 |
投资人变更 | 监事,李刚,1981-01-07;执行董事,史亮,1987-07-09; | 监事,李东梅,1981-12-11;执行董事,李刚,1981-01-07; | 2016-04-05 |
高级管理人员备案变更 | 监事,李刚,1981-01-07;执行董事,史亮,1987-07-09; | 监事,李东梅,1981-12-11;执行董事,李刚,1981-01-07; | 2016-04-05 |
高级管理人员备案 | 监事,李刚,******;执行董事,史亮,******; | 监事,李东梅,******;执行董事,李刚,******; | 2016-04-05 |
主要人员变更 | 监事,李刚,1981-01-07
执行董事,史亮,1987-07-09 [新增] | 监事,李东梅,1981-12-11 [退出]
执行董事,李刚,1981-01-07 | 2016-04-05 |
负责人变更 | 证件号码:*****姓名:史亮 | 证件号码:*****姓名:李刚 | 2016-04-05 |
投资人变更 | 监事,李刚,1981-01-07;
执行董事,史亮,1987( + 0.30288% )-07-09; | 监事,李东梅,1981-12-11;
执行董事,李刚,1981-01-07; | 2016-04-05 |
投资人变更 | 史亮,出资500万,占100%,实缴出资0万; [新增] | 李东梅,出资50万,占10%,实缴出资20万; [退出]
李刚,出资450万,占90%,实缴出资180万; [退出] | 2016-04-05 |
许可经营项目变更 | *****F | 无 | 2016-04-05 |
负责人变更 | 证件号码:*****6,姓名:史亮 | 证件号码:*****6,姓名:李刚 | 2016-04-05 |
法定代表人变更 | 证件号码:****,姓名:史亮 | 证件号码:****,姓名:李刚 | 2016-04-05 |
企业类型变更 | 一人有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2016-04-05 |
统一社会信用代码变更 | *****F | - | 2016-04-05 |
投资人变更 | 史亮 [新增]
**** [新增] | 李东梅 ****; [退出]
李刚 ****; [退出] | 2016-04-05 |
主要人员变更 | 监事,李刚,****
执行董事,史亮,**** [新增] | 监事,李东梅,**** [退出]
执行董事,李刚,**** | 2016-04-05 |
统一社会信用代码变更 | 91640100554187161F | | 2016-04-05 |
投资人(股权)变更 | 史亮 **** | 李东梅 ****;李刚 ****; | 2016-04-05 |
主要人员变更(董事会成员、监事、经理变更) | 监事,李刚,****;执行董事,史亮,****; | 监事,李东梅,****;执行董事,李刚,****; | 2016-04-05 |
投资人(股权)变更 | 李东梅 ****李刚 **** | 李刚 ****;李东梅 ****; | 2015-08-03 |
注册资本变更 | 500 | 200 | 2015-08-03 |
投资人变更 | 李东梅,出资50万,占10%,实缴出资20万;李刚,出资450万,占90%,实缴出资180万; | 李刚,出资180万人民币,占90%,实缴出资180万;李东梅,出资20万人民币,占10%,实缴出资20万; | 2015-08-03 |
投资人变更 | 李东梅,出资50( + 150% )万,占10%,实缴出资20万;
李刚,出资450( + 150% )万,占90%,实缴出资180万; | 李刚,出资180万人民币,占90%,实缴出资180万;
李东梅,出资20万人民币,占10%,实缴出资20万; | 2015-08-03 |
投资人变更 | 李东梅 [新增]
****李刚 [新增]
**** [新增] | 李刚 ****; [退出]
李东梅 ****; [退出] | 2015-08-03 |
注册资本变更 | 500( + 150% ) | 200 | 2015-08-03 |