武汉天扬慧博科技有限公司是武汉虹惠投资有限公司下属独立核算企业之一,虹惠投资公司于2001年成立,公司总部现设在北京,公司注册资金2930万元,2002年投资1300万成为武汉健民第四大股东;2003年投资3000万成立武汉羚锐投资有限公司并收购湖北荆门外国语学校56%的股份;2005年在北京西单投资700万元成立了北京玉龙锦酒店;2006年投资2000万成立北京天扬慧博科技有限公司;2013年投资500万成立湖北金河谷生物工程有限公司。公司现以教育、医药金融、IT、酒店、农业投资项目为基础,同时致力于流通类领域的投资,并寻找成功的战略伙伴,共同开拓市场。
武汉天扬慧博科技有限公司集软件设计、开发、生产、服务为一体的高新技术企业,是***软件行业的双软认证企业。
公司以快速响应客户需求、技术创新作为不断前进的动力,本着“关注客户、随需服务”的经营宗旨,致力于为全国财政、公安、教育行业及大型国营企业用户提供专业化网络信息管理软件平台和智能化解决方案;公司始终紧密关注行业核心客户的业务发展和需求,不断研发的软件产品,成就客户,创新未来,正努力成为国内的行业电子政务信息化方案供应商和服务商。
公司拥有由几十名经验丰富的软件工程师所组成的研发、销售及售后服务团队,多名财政、公安业务专家,公司致力于“金财”“金盾”工程系列软件的应用开发,拥有多项财务相关软件的成熟产品,与多个省、地、市财政部门建立了良好的合作关系。
目前,公司主要开发、生产、销售四大系列软件产品:天扬慧博行政事业资产管理软件、天扬慧博义务教育资金管理系统、武汉市印章治安管理系统、电子印章制作系统、天扬慧博初中毕业生综合素质评定系统、。所有产品均为公司自主研发,并取得《软件著作权登记证》和《软件产品登记证》
联系方式
工商信息和基本资料
武汉天扬慧博科技有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
刘晓 | 51% | 人民币255.0万元 |
贺健 | 30% | 人民币150.0万元 |
汪平华 | 14% | 人民币70.0万元 |
汪殿熹 | 5% | 人民币25.0万元 |
武汉天扬慧博科技有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
章程备案 | 无 | 无 | 2018-11-16 |
注册资本变更 | 500( + 400% ) | 100 | 2018-11-16 |
经营范围变更 | 软件开发;数据处理及存储服务;信息系统集成;信息技术咨询服务;企业管理咨询;计算机辅助设备及耗材、电子产品及配件、办公用品、办公设备的网上批发兼零售。(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动) | 计算机软硬件开发、研制及技术服务;网络系统集成及安装服务。(国家有专项规定的从其规定) | 2018-11-16 |
投资人变更 | 刘晓:*%; 贺健:*%; 汪平华:*%; 汪殿熹:*%; | 刘晓:*%; 贺健:*%; 汪平华:*%; 汪殿熹:*%; | 2018-11-16 |
投资人变更 | 汪殿熹(监事) [新增] 贺健(经理) 汪平华(执行董事) [新增] | 刘晓(执行董事) [退出] 贺健(经理) 汪平华(监事) [退出] | 2017-11-15 |
负责人变更变更 | 汪平华 | 刘晓 | 2017-11-15 |
高级管理人员备案变更 | 汪殿熹(监事) [新增] 贺健(经理) 汪平华(执行董事) | 刘晓(执行董事) [退出] 贺健(经理) 汪平华(监事) | 2017-11-15 |
章程备案变更 | 无 | 无 | 2017-03-22 |
期限变更变更 | 长期 | 2018-07-28 | 2017-03-22 |
注册资本变更变更 | 100( + 900% ) | 10 | 2014-04-22 |
投资人变更变更 | 贺健 ; 刘晓 ; 汪殿熹 ; 汪平华 ; | 贺健 ; 刘晓 ; 汪殿熹 ; 汪平华 ; | 2014-04-22 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)变更 | 贺健 ;刘晓 ;汪殿熹 ;汪平华 ; | 贺健 ;刘晓 ;汪殿熹 ;汪平华 ; | 2014-04-22 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更)变更 | 100 | 10 | 2014-04-22 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)变更 | @ | 武汉智软软信息咨询服务有限公司 ;@武汉智软软信息咨询服务有限公司(100%)(10,100%,现金,10) ; | 2014-04-10 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)变更 | 贺健 ;刘晓 ;汪殿熹 ;汪平华 ; | 无 | 2014-04-10 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)变更 | 刘晓 | 张湧 | 2014-04-10 |
投资人变更 | 刘晓(执行董事); [新增] 贺健(经理); [新增] 汪平华(监事); [新增] | 张湧(执行董事/总经理); [退出] 王辉(监事); [退出] | 2014-04-10 |
投资人变更变更 | 武汉智软软信息咨询服务有限公司 ; @武汉智软软信息咨询服务有限公司:(%):*:*%,现金,10) ; | 武汉智软软信息咨询服务有限公司 ; @武汉智软软信息咨询服务有限公司:(%):*:*%,现金,10) ; | 2014-04-10 |
高级管理人员备案变更 | 刘晓(执行董事) [新增] 贺健(经理) [新增] 汪平华(监事) [新增] | 张湧(执行董事/总经理) [退出] 王辉(监事) [退出] | 2014-04-10 |
市场主体类型变更变更 | 9230:有限责任公司 | 9232:有限责任公司(法人独资) | 2014-04-10 |
投资人变更变更 | 贺健 ; [新增] 刘晓 ; [新增] 汪殿熹 ; [新增] 汪平华 ; [新增] | 无 | 2014-04-10 |
投资人变更变更 | @ | 武汉智软软信息咨询服务有限公司 ; [退出] @武汉智软软信息咨询服务有限公司(100%)(10,100%,现金,10) ; [退出] | 2014-04-10 |
市场主体类型变更 | 9232:有限责任公司(法人独资) | 9230:有限责任公司 | 2011-06-28 |
名称变更 | 武汉天扬慧博科技有限公司 | 武汉宏软新达科技有限公司 | 2011-06-28 |
武汉天扬慧博科技有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
刘晓 | 执行董事 |
贺健 | 经理 |
汪平华 | 监事 |