联想集团全资房地产子公司,为满足联想在汉产业投资的内部需求开发武汉人才公寓项目。
联系方式
- 公司地址:
- 武汉市东湖新技术开发区关山大道465号中国光谷创意大厦16层1601室
- 固定电话:
- 027-87108765 未核实,仅供参考
- 经理:
- 乔松
- 电子邮件:
- chenjy8@lenovo.com
- 邮政编码:
- 430000
- 地区编码:
- 420100
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
其他联系方式
座机号码 | 027-87108765 |
电子邮箱 | chenjy8@lenovo.com |
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 武汉市诚合利享置业有限公司 |
简称: | 诚合利享置业 |
主要经营产品: | 未提供 |
经营范围: | 房地产开发、销售、管理及出租经营(不含外汇流入类房地产项目);项目建设咨询;机动车公共停车场租赁服务。(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动) |
营业执照号码: | 91420100052026704H |
发证机关: | 武汉东湖新技术开发区市场监督管理局 |
核准日期: | 2016-07-15 |
经营期限: | 10年 |
经营状态: | 存续 |
成立时间: | 2012年08月30日 |
职员人数: | 1人 |
注册资本: | 10,000万元人民币 (万元) |
所属分类: | 房产中介公司 » 洪山区房产中介公司 |
所属城市: | 武汉企业网 » 洪山区 » 洪山区关山 |
顺企编码: | 40109454 |
武汉市诚合利享置业有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
北京玄尚汉合科技发展有限公司 | 100% | 人民币10000万元 |
武汉市诚合利享置业有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
负责人变更 | 刘宇成 | 乔松 | 2021-03-16 |
章程备案 | - | - | 2021-03-16 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | 有限责任公司(外商投资企业法人独资) | 2021-03-16 |
投资人变更 | 北京玄尚汉合科技发展有限公司:100%; [新增] | 联想(北京)有限公司:100%; [退出] | 2021-03-16 |
高级管理人员备案 | 刘宇成(执行董事兼总经理) [新增] 卢悦(监事) [新增] | 乔松(经理) [退出] 杨元庆(执行董事) [退出] 周妍(监事) [退出] | 2021-03-16 |
章程备案 | - | - | 2021-02-01 |
地址变更 | 武汉东湖新技术开发区高新二路5号武汉江城雅居一期S2、S4、S5栋/单元1-2层13号、14号 | 武汉市东湖新技术开发区关山大道465号中国光谷创意大厦16层1601室 | 2021-02-01 |
经营范围变更 | 许可项目:房地产开发经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:非居住房地产租赁;停车场服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 房地产开发、销售、管理及出租经营(不含外汇流入类房地产项目);项目建设咨询;机动车公共停车场租赁服务。(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动) | 2021-02-01 |
投资人变更 | 乔松(经理) 杨元庆(执行董事) 周妍(监事) [新增] | 乔松(经理) 杨元庆(执行董事) 李侃(监事) [退出] | 2017-12-27 |
高级管理人员备案 | 乔松(经理) 杨元庆(执行董事) 周妍(监事) [新增] | 乔松(经理) 杨元庆(执行董事) 李侃(监事) [退出] | 2017-12-27 |
联络员备案变更 | 陈嘉滢 | 杨元庆 | 2016-07-15 |
章程备案变更 | 无 | 无 | 2016-07-15 |
经营范围变更变更 | 房地产开发、销售、管理及出租经营(不含外汇流入类房地产项目);项目建设咨询;机动车公共停车场租赁服务。(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动) | 对项目投资及资产经营与管理;房地产开发、销售、管理及出租经营(不含外汇流入类房地产项目);经济信息与项目建设咨询;机动车公共停车场租赁服务。(上述经营范围中国家有专项规定的项目经审批后或凭许可证在核定期限内经营) | 2016-07-15 |
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更)变更 | 武汉市东湖新技术开发区关山大道465号中国光谷创意大厦16层1601室 | 武汉市东湖新技术开发区光谷大道金融后台服务中心1.2.2期A3栋 | 2014-09-19 |
负责人变更 | 乔松 | 杨元庆 | 2013-11-14 |
武汉市诚合利享置业有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
乔松 | 经理 |
杨元庆 | 执行董事 |
李侃 | 监事 |
本页是 [武汉市诚合利享置业有限公司] 在顺企网武汉黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。