变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
成员 | 张建勋(执行董事),王定秋(监事),张建勋(总经理) | 苏绍亮(执行董事),苏绍亮(总经理),张建勋(监事) | 2017-11-27 |
投资人 | 张建勋 500(万元)100% | 张建勋 50(万元)10% 苏绍亮 450(万元)90% | 2017-11-27 |
负责人 | 张建勋 | 苏绍亮 | 2017-11-27 |
负责人变更 | 股东:;
监事:王定秋;
总经理:张建勋;
工商联络员:张建勋;
董事长:张建勋;
法定代表人:张建勋; | 工商联络员:莫杰群;
法定代表人:苏绍亮;
总经理:苏绍亮;
股东:张建勋;
股东:苏绍亮;
监事:张建勋;
董事长:苏绍亮; | 2017-11-27 |
投资人变更 | 股东名称:张建勋、出资额:500( + 900% )、出资比例:100; | 股东名称:张建勋、出资额:50、出资比例:10;
股东名称:苏绍亮、出资额:450、出资比例:90; [退出] | 2017-11-27 |
高级管理人员备案 | 监事:王定秋 [新增]
执行董事:张建勋 [新增]
总经理:张建勋 [新增] | 执行董事:苏绍亮 [退出]
监事:张建勋 [退出]
总经理:苏绍亮 [退出] | 2017-11-27 |
市场主体类型变更 | 1151 | 1100 | 2017-11-27 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司 | 2017-11-27 |
投资人变更 | 名称:张建勋,出资额:500( + 900% ),出资比例:100 | 名称:张建勋,出资额:50,出资比例:10
名称:苏绍亮,出资额:450,出资比例:90 [退出] | 2017-11-27 |
指定联系人 | 张建勋 | 莫杰群 | 2017-11-27 |
董事长或执行董事成员 | 张建勋(执行董事) [新增] | 苏绍亮(执行董事) [退出] | 2017-11-27 |
监事信息 | 王定秋(监事) [新增] | 张建勋(监事) [退出] | 2017-11-27 |
总经理 | 张建勋(总经理) [新增] | 苏绍亮(总经理) [退出] | 2017-11-27 |
章程或章程修正案通过日期 | 2017-11-27 | 2015-07-24 | 2017-11-27 |
统一社会信用代码 | *****W | - | 2015-07-24 |
成员 | 张建勋(监事),苏绍亮(总经理),苏绍亮(执行董事) | 苏绍亮(监事),李树林(总经理),李树林(执行董事) | 2015-07-24 |
负责人 | 苏绍亮 | 李树林 | 2015-07-24 |
其他事项备案 | 股东名称:苏绍亮、出资额:450、出资比例:90;股东名称:张建勋、出资额:50、出资比例:10; | 股东名称:谢红圣、出资额:100、出资比例:20;股东名称:李树林、出资额:300、出资比例:60;股东名称:苏绍亮、出资额:100、出资比例:20; | 2015-07-24 |
章程备案 | 章程备案(包括合伙协议) | 章程备案(包括合伙协议) | 2015-07-24 |
负责人变更 | 法定代表人:苏绍亮;
工商联络员:莫杰群;
股东:苏绍亮;
董事长:苏绍亮;
总经理:苏绍亮;
监事:张建勋;
股东:张建勋; | 股东:李树林;
总经理:李树林;
法定代表人:李树林;
工商联络员:张梦宇;
股东:谢红圣;
董事长:李树林;
股东:苏绍亮;
监事:苏绍亮; | 2015-07-24 |
高级管理人员备案 | 执行董事:苏绍亮 [新增]
监事:张建勋 [新增]
总经理:苏绍亮 [新增] | 监事:苏绍亮 [退出]
总经理:李树林 [退出]
执行董事:李树林 [退出] | 2015-07-24 |
其他事项备案 | *****W | - | 2015-07-24 |
董事长或执行董事成员 | 苏绍亮(执行董事) [新增] | 李树林(执行董事) [退出] | 2015-07-24 |
监事信息 | 张建勋(监事) [新增] | 苏绍亮(监事) [退出] | 2015-07-24 |
高管人员 | 苏绍亮(总经理) [新增] | 李树林(总经理) [退出] | 2015-07-24 |
指定联系人 | 莫杰群 | 张梦宇 | 2015-07-24 |
章程 | - | - | 2015-07-24 |
一照一码升级 | - | - | 2015-07-24 |
股权 | 张建勋 50(万元) 10% [新增]
苏绍亮 450( + 350% )(万元) 90% | 谢红圣 100(万元) 20% [退出]
李树林 300(万元) 60% [退出]
苏绍亮 100(万元) 20% | 2015-07-24 |
董事成员 | 苏绍亮(总经理)
张建勋(监事) [新增]
苏绍亮(执行(常务)董事) | 李树林(执行(常务)董事) [退出]
李树林(总经理) [退出]
苏绍亮(监事) | 2015-07-24 |
监事成员 | 苏绍亮(总经理)
张建勋(监事) [新增]
苏绍亮(执行(常务)董事) | 李树林(执行(常务)董事) [退出]
李树林(总经理) [退出]
苏绍亮(监事) | 2015-07-24 |
指定联系人 | 姓名: 电话: 邮箱: | 姓名: 电话: 邮箱: | 2015-07-24 |
法定代表人 | 苏绍亮 | 李树林 | 2015-07-24 |
高管人员 | 苏绍亮(总经理)
张建勋(监事) [新增]
苏绍亮(执行(常务)董事) | 李树林(执行(常务)董事) [退出]
李树林(总经理) [退出]
苏绍亮(监事) | 2015-07-24 |
高管人员 | 苏绍亮(总经理) 张建勋(监事) 苏绍亮(执行(常务)董事) | 李树林(执行(常务)董事) 李树林(总经理) 苏绍亮(监事) | 2015-07-24 |
指定联系人 | 姓名: 电话: 邮箱: | 姓名: 电话: 邮箱: | 2015-07-24 |
监事成员 | 苏绍亮(总经理) 张建勋(监事) 苏绍亮(执行(常务)董事) | 李树林(执行(常务)董事) 李树林(总经理) 苏绍亮(监事) | 2015-07-24 |
董事成员 | 苏绍亮(总经理) 张建勋(监事) 苏绍亮(执行(常务)董事) | 李树林(执行(常务)董事) 李树林(总经理) 苏绍亮(监事) | 2015-07-24 |
股权 | 张建勋 50(万元) 10% 苏绍亮 450(万元) 90% | 谢红圣 100(万元) 20% 李树林 300(万元) 60% 苏绍亮 100(万元) 20% | 2015-07-24 |
一照一码升级 | | | 2015-07-24 |
章程 | | | 2015-07-24 |
住所 | 深圳市龙岗区平湖街道华南大道一号华南国际纺织服装原辅料物流区二期5层5E-055—5E-059、5E-024—5E-027号 | 深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区白李路26号旗丰数字科技园C栋8楼 | 2015-06-11 |
成员 | 苏绍亮(监事),李树林(总经理),李树林(执行董事) | 谢红圣(总经理),谢红圣(执行董事),苏绍亮(监事) | 2015-03-30 |
投资人 | 李树林 300(万元)60% 苏绍亮 100(万元)20% 谢红圣 100(万元)20% | 苏绍亮 175(万元)35% 黄涛 300(万元)60% 谢红圣 25(万元)5% | 2015-03-30 |
负责人 | 李树林 | 谢红圣 | 2015-03-30 |
负责人变更 | 股东:李树林;
总经理:李树林;
股东:谢红圣;
法定代表人:李树林;
董事长:李树林;
股东:苏绍亮;
监事:苏绍亮; | 股东:黄涛;
股东:苏绍亮;
总经理:谢红圣;
法定代表人:谢红圣;
监事:苏绍亮;
股东:谢红圣;
董事长:谢红圣; | 2015-03-30 |
投资人变更 | 股东名称:谢红圣、出资额:100( + 300% )、出资比例:20;
股东名称:李树林、出资额:300、出资比例:60; [新增]
股东名称:苏绍亮、出资额:100( - 42.85714% )、出资比例:20; | 股东名称:黄涛、出资额:300、出资比例:60; [退出]
股东名称:苏绍亮、出资额:175、出资比例:35;
股东名称:谢红圣、出资额:25、出资比例:5; | 2015-03-30 |
高级管理人员备案 | 监事:苏绍亮
总经理:李树林 [新增]
执行董事:李树林 [新增] | 执行董事:谢红圣 [退出]
总经理:谢红圣 [退出]
监事:苏绍亮 | 2015-03-30 |
章程备案 | 章程备案(包括合伙协议) | 章程备案(包括合伙协议) | 2015-03-30 |
投资人变更 | 名称:谢红圣,出资额:100( + 300% ),出资比例:20
名称:李树林,出资额:300,出资比例:60 [新增]
名称:苏绍亮,出资额:100( - 42.85714% ),出资比例:20 | 名称:苏绍亮,出资额:175,出资比例:35
名称:黄涛,出资额:300,出资比例:60 [退出]
名称:谢红圣,出资额:25,出资比例:5 | 2015-03-30 |
董事长或执行董事成员 | 李树林(执行董事) [新增] | 谢红圣(执行董事) [退出] | 2015-03-30 |
高管人员 | 李树林(总经理) [新增] | 谢红圣(总经理) [退出] | 2015-03-30 |
股东 | 谢红圣 100( + 300% )(万元) 20%
李树林 300(万元) 60% [新增]
苏绍亮 100( - 42.85714% )(万元) 20% | 谢红圣 25(万元) 5%
苏绍亮 175(万元) 35%
黄涛 300(万元) 60% [退出] | 2015-03-30 |
董事成员 | 李树林(执行(常务)董事) [新增]
李树林(总经理) [新增]
苏绍亮(监事) | 苏绍亮(监事)
谢红圣(执行(常务)董事) [退出]
谢红圣(总经理) [退出] | 2015-03-30 |
章程 | - | - | 2015-03-30 |
高管人员 | 李树林(执行(常务)董事) [新增]
李树林(总经理) [新增]
苏绍亮(监事) | 苏绍亮(监事)
谢红圣(执行(常务)董事) [退出]
谢红圣(总经理) [退出] | 2015-03-30 |
法定代表人 | 李树林 | 谢红圣 | 2015-03-30 |
高管人员 | 李树林(执行(常务)董事) 李树林(总经理) 苏绍亮(监事) | 苏绍亮(监事) 谢红圣(执行(常务)董事) 谢红圣(总经理) | 2015-03-30 |
章程 | | | 2015-03-30 |
董事成员 | 李树林(执行(常务)董事) 李树林(总经理) 苏绍亮(监事) | 苏绍亮(监事) 谢红圣(执行(常务)董事) 谢红圣(总经理) | 2015-03-30 |
股东(投资人) | 谢红圣 100(万元) 20% 李树林 300(万元) 60% 苏绍亮 100(万元) 20% | 谢红圣 25(万元) 5% 苏绍亮 175(万元) 35% 黄涛 300(万元) 60% | 2015-03-30 |
章程 | | | 2014-12-31 |
章程备案 | 章程备案(包括合伙协议) | 章程备案(包括合伙协议) | 2014-12-31 |
章程 | - | - | 2014-12-31 |
住所 | 深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区白李路26号旗丰数字科技园C栋8楼 | 深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区白李路26号旗丰数字产业园C栋8楼 | 2014-12-31 |
经营范围 | 电子产品、生物制品、一类医疗器械、保健用品的技术开发与购销;电子辅助材料、电子材料、电子产品的销售;工矿机电设备及配件、机械设备的销售与安装;劳保、橡胶制品、润滑油、电线电缆、五金交电、化工产品(不含易燃、易爆、危险化学品)、消防器材、办公用品、建材的销售;国内贸易,从事货物及技术的进出口业务。(企业经营涉及前置性行政许可的,须取得前置性行政许可文件后方可经营)^ | 电子产品、生物制品、一类医疗器械、保健用品的技术开发与购销;电子辅助材料、电子材料、电子产品的销售;国内贸易,从事货物及技术的进出口业务。(企业经营涉及前置性行政许可的,须取得前置性行政许可文件后方可经营)^ | 2014-12-31 |
住所 | 深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区白李路26号旗丰数字产业园C栋8楼 | 深圳市龙岗区南湾街道白李路26号旗丰数字产业园C栋8楼 | 2014-09-05 |