变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
负责人变更 | 证件号码:*****姓名:李有明 | 证件号码:*****姓名:孙慧秋 | 2017-03-22 |
投资人变更 | 孙慧秋,出资5( - 88.88889% )万,占10%,实缴出资5万;
李有明,出资45( + 800% )万,占90%,实缴出资45万; | 孙慧秋,出资45万,占90%,实缴出资45万;
李有明,出资5万,占10%,实缴出资5万; | 2017-03-22 |
负责人变更 | 证件号码:*****8,姓名:李有明 | 证件号码:*****8,姓名:孙慧秋 | 2017-03-22 |
投资人变更 | 执行董事兼总经理,李有明,1966-08-20;
监事,孙慧秋,1970( + 0.20346% )-08-23; | 监事,李有明,1966-08-20;
执行董事,孙慧秋,1970-08-23; | 2017-03-22 |
投资人变更 | 孙慧秋 [新增]
****李有明 [新增]
**** [新增] | 孙慧秋 ****; [退出]
李有明 ****; [退出] | 2017-03-22 |
法定代表人变更 | 证件号码:****,姓名:李有明 | 证件号码:****,姓名:孙慧秋 | 2017-03-22 |
主要人员变更 | 执行董事兼总经理,李有明,****
监事,孙慧秋,**** | 监事,李有明,****
执行董事,孙慧秋,**** | 2017-03-22 |
主要人员变更(董事会成员、监事、经理变更) | 执行董事兼总经理,李有明,****;监事,孙慧秋,****; | 监事,李有明,****;执行董事,孙慧秋,****; | 2017-03-22 |
投资人(股权)变更 | 孙慧秋 ****李有明 **** | 孙慧秋 ****;李有明 ****; | 2017-03-22 |
统一社会信用代码变更 | 91640104554171880W | | 2016-07-20 |
投资人(股权)变更 | 孙慧秋 ****李有明 **** | 孙慧秋 ****;李有明 ****; | 2016-07-20 |
主要人员变更(董事会成员、监事、经理变更) | 监事,李有明,****;执行董事,孙慧秋,****; | 执行董事,李有明,****;监事,孙慧秋,****; | 2016-07-20 |
许可经营项目变更 | *****W | 无 | 2016-07-20 |
负责人变更 | 证件号码:*****姓名:孙慧秋 | 证件号码:*****姓名:李有明 | 2016-07-20 |
投资人变更 | 孙慧秋,出资45( + 800% )万,占90%,实缴出资45万;
李有明,出资5( - 88.88889% )万,占10%,实缴出资5万; | 孙慧秋,出资5万人民币,占10%,实缴出资5万;
李有明,出资45万人民币,占90%,实缴出资45万; | 2016-07-20 |
法定代表人变更 | 证件号码:****,姓名:孙慧秋 | 证件号码:****,姓名:李有明 | 2016-07-20 |
统一社会信用代码变更 | *****W | - | 2016-07-20 |
主要人员变更 | 监事,李有明,****
执行董事,孙慧秋,**** | 执行董事,李有明,****
监事,孙慧秋,**** | 2016-07-20 |
投资人变更 | 孙慧秋 [新增]
****李有明 [新增]
**** [新增] | 孙慧秋 ****; [退出]
李有明 ****; [退出] | 2016-07-20 |
经营期限变更 | 经营期限起2010-07-16;经营期限止长期 | 经营期限起2010-07-16;经营期限止2020-07-15 | 2016-07-20 |