变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
联络员信息 | 姓名:范咏菊,
固定电话:******,
移动电话:******,
电子邮箱:******,
身份证件类型:中华人民共和国居民身份证,
身份证件号码:****** | 姓名:王宇舟,
固定电话:******,
移动电话:******,
电子邮箱:******,
身份证件类型:中华人民共和国居民身份证,
身份证件号码:****** | 2017-04-26 |
经理备案 | 姓名:范咏菊,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******,
姓名:林群胜,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事兼总经理,证件号码:******,联系电话:******, [新增] | 姓名:范咏菊,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******,
姓名:杨忠军,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事兼总经理,证件号码:******,联系电话:******, [退出] | 2015-12-04 |
董事备案 | 姓名:范咏菊,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******,
姓名:林群胜,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事兼总经理,证件号码:******,联系电话:******, [新增] | 姓名:范咏菊,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******,
姓名:杨忠军,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事兼总经理,证件号码:******,联系电话:******, [退出] | 2015-12-04 |
经理备案 | 姓名:范咏菊,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******,
姓名:林群胜,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事兼总经理,证件号码:******,联系电话:****** [新增] | 姓名:范咏菊,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******,
姓名:杨忠军,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事兼总经理,证件号码:******,联系电话:****** [退出] | 2015-12-04 |
投资人变更 | 股东(发起人)名称:范咏菊,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:******,认缴出资额:60万,币种:人民币,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2013-01-09,
股东(发起人)名称:林群胜,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:******,认缴出资额:140万,币种:人民币,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2013-01-09 [新增] | 股东(发起人)名称:范咏菊,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:******,认缴出资额:60万,币种:人民币,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:,
股东(发起人)名称:杨忠军,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:******,认缴出资额:140万,币种:人民币,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间: [退出] | 2015-12-04 |
- | (吉林)名称变核私字[2015]第000809号 | - | 2015-12-04 |
法定代表人变更 | 林群胜 | 杨忠军 | 2015-12-04 |
董事备案 | 姓名:范咏菊,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******,
姓名:林群胜,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事兼总经理,证件号码:******,联系电话:****** [新增] | 姓名:范咏菊,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******,
姓名:杨忠军,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事兼总经理,证件号码:******,联系电话:****** [退出] | 2015-12-04 |
监事备案 | 姓名:范咏菊,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******,
姓名:林群胜,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事兼总经理,证件号码:******,联系电话:****** [新增] | 姓名:范咏菊,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******,
姓名:杨忠军,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事兼总经理,证件号码:******,联系电话:****** [退出] | 2015-12-04 |
名称变更 | 吉林省雯迪科技有限公司 | 吉林省玉昊科技有限公司 | 2015-12-04 |
监事备案 | 姓名:范咏菊,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******,姓名:林群胜,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事兼总经理,证件号码:******,联系电话:****** | 姓名:范咏菊,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******,姓名:杨忠军,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事兼总经理,证件号码:******,联系电话:****** | 2015-12-04 |
董事备案 | 姓名:范咏菊,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******,姓名:林群胜,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事兼总经理,证件号码:******,联系电话:****** | 姓名:范咏菊,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******,姓名:杨忠军,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事兼总经理,证件号码:******,联系电话:****** | 2015-12-04 |
| (吉林)名称变核私字[2015]第000809号 | | 2015-12-04 |
投资人(股权)变更 | 股东(发起人)名称:范咏菊,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:******,认缴出资额:60万,币种:人民币,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2013-01-09,股东(发起人)名称:林群胜,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:******,认缴出资额:140万,币种:人民币,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2013-01-09 | 股东(发起人)名称:范咏菊,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:******,认缴出资额:60万,币种:人民币,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:,股东(发起人)名称:杨忠军,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:******,认缴出资额:140万,币种:人民币,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间: | 2015-12-04 |
经理备案 | 姓名:范咏菊,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******,姓名:林群胜,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事兼总经理,证件号码:******,联系电话:****** | 姓名:范咏菊,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******,姓名:杨忠军,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事兼总经理,证件号码:******,联系电话:****** | 2015-12-04 |
联系电话变更 | ****** | ****** | 2015-12-04 |
| 0 | 200 | 2014-12-17 |
董事备案 | 范咏菊,监事;杨忠军,执行董事,总经理 | 范咏菊,执行董事,总经理;杨忠军,监事 | 2014-12-17 |
董事备案 | 范咏菊,监事
杨忠军,执行董事,总经理 | 范咏菊,执行董事,总经理
杨忠军,监事 | 2014-12-17 |
经营范围变更 | 计算机软硬件开发;通信系统自动化软硬件开发;通信网络工程(凭资质证经营);通信系统设备的安装、销售、调试及维护(依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)* | 计算机软硬件开发;通信系统自动化软硬件开发;通信网络工程(凭资质证经营);通信系统设备的安装、销售、调试及维护(法律、法规和国务院决定禁止的项目,不得经营;许可经营项目凭有效许可证或批准文件并在其核准的期限与范围内经营;一般经营项目可自主选择经营)** | 2014-12-17 |
- | 0 | 200 | 2014-12-17 |
法定代表人变更 | 杨忠军 | 范咏菊 | 2014-12-17 |
董事备案 | 范咏菊,执行董事,总经理 [新增]
杨忠军,监事 [新增] | 田彬,执行董事,总经理 [退出]
赵大新,监事 [退出] | 2014-11-24 |
投资人变更 | 股东名称:杨忠军;, [新增]
股东名称:范咏菊; [新增] | 股东名称:田彬;, [退出]
股东名称:赵大新; [退出] | 2014-11-24 |
法定代表人变更 | 范咏菊 | 田彬 | 2014-11-24 |
投资人(股权)变更 | 股东名称:杨忠军;,股东名称:范咏菊; | 股东名称:田彬;,股东名称:赵大新; | 2014-11-24 |
董事备案 | 范咏菊,执行董事,总经理;杨忠军,监事 | 田彬,执行董事,总经理;赵大新,监事 | 2014-11-24 |
投资人(股权)变更 | | | 2014-11-24 |