变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
章程 | - | - | 2017-04-21 |
经理备案 | 姓名:李绍芷,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事兼经理,证件号码:***********,联系电话:***********; [新增]
姓名:白正芳,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:***********,联系电话:; | 姓名:许海,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:,证件号码:***********,联系电话:; [退出]
姓名:白正芳,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:***********,联系电话:; | 2017-04-21 |
董事备案 | 姓名:李绍芷,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事兼经理,证件号码:***********,联系电话:***********; [新增]
姓名:白正芳,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:***********,联系电话:; | 姓名:许海,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:,证件号码:***********,联系电话:; [退出]
姓名:白正芳,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:***********,联系电话:; | 2017-04-21 |
投资人变更 | 股东(发起人)名称:许海,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:***********,认缴出资额:145万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:***********;
股东(发起人)名称:李绍芷,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:***********,认缴出资额:55万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:***********; [新增] | 股东(发起人)名称:许海,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:***********,认缴出资额:145万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:***********;
股东(发起人)名称:于敦忠,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:***********,认缴出资额:55万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:***********; [退出] | 2017-04-21 |
法定代表人变更 | 李绍芷 | 许海 | 2017-04-21 |
住所变更 | 山东省淄博市沂源县燕崖镇西白峪村 | 沂源县燕崖乡西白峪村 | 2017-04-21 |
章程 | - | - | 2016-10-14 |
经营范围变更 | 塑料包装制品生产、销售;货物进出口(国家限定经营和国家禁止进出口的商品除外)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 一般经营项目:无菌塑料包装制品生产(禁止生产厚度小于025毫米的塑料袋)、销售,货物进出口(法律、行政法规禁止经营的项目除外,法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后经营),钢材、电线电缆、五金交电、建筑材料(易制毒、监控、危险化学品除外)销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2016-10-14 |
股东发起人 | 股东(发起人)名称:于敦忠,证件类型:居民身份证,证件号码:****,认缴出资额:55,持股比例:27.5,认缴出资方式:货币,备注:自然人,实缴出资时间:2009-11-12,认缴出资时间:2009-11-16,实缴出资额:55,实缴出资方式:货币;
股东(发起人)名称:许海,证件类型:居民身份证,证件号码:****,认缴出资额:45,持股比例:22.5,认缴出资方式:货币,备注:自然人,实缴出资时间:2009-11-12,认缴出资时间:2009-11-16,实缴出资额:45,实缴出资方式:货币;
股东(发起人)名称:许海,证件类型:居民身份证,证件号码:****,认缴出资额:100,持股比例:50,认缴出资方式:,备注:自然人,实缴出资时间:2011-04-15,认缴出资时间:2011-04-15,实缴出资额:100,实缴出资方式:; | 股东(发起人)名称:许海,证件类型:居民身份证,证件号码:****,认缴出资额:45,持股比例:44.4,认缴出资方式:货币,备注:,实缴出资时间:2009-11-12,认缴出资时间:2009-11-16,实缴出资额:45,实缴出资方式:货币;
股东(发起人)名称:于敦忠,证件类型:居民身份证,证件号码:****,认缴出资额:55,持股比例:55.6,认缴出资方式:货币,备注:,实缴出资时间:2009-11-12,认缴出资时间:2009-11-16,实缴出资额:55,实缴出资方式:货币; | 2011-04-20 |
实收资本 | 200( + 100% ) | 100 | 2011-04-20 |
注册资本 | 200( + 100% ) | 100 | 2011-04-20 |
法定代表人 | 姓名:许海 联系电话:**** 职务:执行董事兼经理 任免机构:股东会 身份证件类型:居民身份证 身份证件号码:**** | 姓名:于敦忠 联系电话:**** 职务:执行董事兼经理 任免机构:股东会 身份证件类型:居民身份证 身份证件号码:**** | 2010-06-28 |
董事 | 姓名:白正芳,证件类型:居民身份证,职务:监事,身份证号:****; [新增]
姓名:许海,证件类型:居民身份证,职务:执行董事兼经理,身份证号:****; | 姓名:于敦忠,证件类型:居民身份证,职务:执行董事兼经理,身份证号:****; [退出]
姓名:许海,证件类型:居民身份证,职务:监事,身份证号:****; | 2010-06-28 |