上海奥康中瓯股权投资管理有限公司,办公室地址位于中国国际经济、金融、贸易、航运中心,魔都上海,中国(上海)自由贸易试验区浦东大道2123号3E-1992室,我公司主要提供股权投资管理,投资咨询,实业投资,投资管理,资产管理。
联系方式
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 上海奥康中瓯股权投资管理有限公司 |
简称: | 奥康中瓯股权投资管理 |
主要经营产品: | 未提供 |
经营范围: | 股权投资管理,投资咨询,实业投资,投资管理,资产管理。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
营业执照号码: | 310000000118786 |
发证机关: | 上海市市场监督管理局 |
核准日期: | 2013-05-28 |
经营期限: | 10年 |
经营状态: | 存续 |
成立时间: | 2013年05月28日 |
注册资本: | 1000.000000万人民币 (万元) |
所属分类: | 咨询、投资、加盟公司 |
所属城市: | 上海企业网 |
顺企编码: | 40274704 |
上海奥康中瓯股权投资管理有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
奥康投资控股有限公司 | 60.0% | 人民币600万元 |
王振滔 | 40.0% | 人民币400万元 |
上海奥康中瓯股权投资管理有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
董事备案 | 黄晓美 [新增] | 余思建 [退出] | 2021-03-30 |
法定代表人变更 | 黄晓美 | 余思建 | 2021-03-30 |
章程修正案备案 | 2019-05-08章程修正案 | 无 | 2019-06-04 |
住所变更 | 上海市金山区亭林镇滨兴路106号2幢201室 | 中国(上海)自由贸易试验区银城中路501号29楼2943室 | 2019-06-04 |
注册资本金变更 | 1600万人民币( + 60% ) | 1000万人民币 | 2018-09-27 |
章程修正案备案 | 2018-09-01章程修正案 | 无 | 2018-09-27 |
章程修正案备案 | 2017-09-05章程修正案 | 无 | 2017-12-26 |
董事备案 | 余思建 [新增] | 王振滔 [退出] | 2017-12-26 |
住所变更 | 中国(上海)自由贸易试验区银城中路501号29楼2943室 | 中国(上海)自由贸易试验区浦东大道2123号3E-1992室 | 2017-12-26 |
法定代表人变更 | 余思建 | 王振滔 | 2017-12-26 |
经营范围变更 | 股权投资管理,投资咨询,投资管理,资产管理。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | 股权投资管理,投资咨询,实业投资,投资管理,资产管理。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | 2017-12-26 |
行业代码变更 | 资本投资服务 | 资本投资服务 | 2017-12-26 |
监事备案 | 王振滔 [新增] | 余思建 [退出] | 2017-12-26 |
上海奥康中瓯股权投资管理有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
余思建 | 监事 |
王振滔 | 执行董事 |
上海奥康中瓯股权投资管理有限公司投资的公司
投资企业 | 法人代表 | 地址 | 出资比例 |
---|---|---|---|
宁波奥康中瓯投资管理有限公司 | 余雄平 | 北仑区梅山大道商务中心二号办公楼421室 | 100% |
本页是 [上海奥康中瓯股权投资管理有限公司] 在顺企网上海黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。
相关咨询、投资、加盟公司