欢迎来到成都蓉品和商贸有限公司,自2006年05月16日成立以来,已经发展成为一个拥有员工的大家庭。我们坐落于成都这个充满活力和机遇的城市。锦官城成都作为我们的总部所在地,我们的公司定位于贸易经纪与代理业,销售:建材、五金交电、电子产品、办公用品及耗材、玻璃制品、机械设备、农副产品、化工产品、日用品、矿产品、矿山设备、钢材、煤炭、机电设备;农业种植技术推广是我们的强项 。
蓉品和商贸以2050 万元人民币注册资本为基础,凭借着李足兵法人代表的领导力,成功走过18年的发展历程。
联系方式
- 公司地址:
- 成都市武侯区一环路南一段24号
- 经理:
- 李足兵
- 经理手机:
- 159****2984 未核实,仅供参考
- 邮政编码:
- 610000
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 成都蓉品和商贸有限公司 |
简称: | 蓉品和商贸 |
主要经营产品: | 未提供 |
经营范围: | 销售:建材、五金交电、电子产品、办公用品及耗材、玻璃制品、机械设备、农副产品、化工产品(不含危险品)、日用品、矿产品(不含国家专控产品)、矿山设备、钢材、煤炭、机电设备;农业种植技术推广。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 |
营业执照号码: | 510107000058341 |
发证机关: | 武侯区市场和质量监督管理局 |
核准日期: | 2015-04-02 |
经营期限: | 10年 |
经营状态: | 存续 |
成立时间: | 2006年05月16日 |
注册资本: | 2050 万元人民币 (万元) |
所属分类: | 贸易经纪与代理业 » 武侯区贸易经纪与代理业 |
所属城市: | 成都企业网 » 武侯区 |
顺企编码: | 40326725 |
成都蓉品和商贸有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
李足兵 | 90.0% | 人民币1845万元 |
王燎 | 10.0% | 人民币205万元 |
成都蓉品和商贸有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
章程修正案备案 | / | / | 2016-06-13 |
投资人(股权)变更 | 李足兵;王燎; | 冯圣建;李足兵; | 2016-06-13 |
财务负责人 | / | / | 2016-06-13 |
联络员备案 | 王燎,13079040361 | / | 2016-06-13 |
章程备案 | 王燎,监事 | / | 2016-06-13 |
经营范围变更 | 销售:建材、五金交电、电子产品、办公用品及耗材、玻璃制品、机械设备、农副产品、化工产品(不含危险品)、日用品、矿产品(不含国家专控产品)、矿山设备、钢材、煤炭、机电设备;农业种植技术推广。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | 销售:建材、五金交电、电子产品、办公用品及耗材、玻璃制品、机械设备、农副产品、化工产品(不含危险品)、日用品、矿产品(不含国家专控产品);农业种植技术推广。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | 2016-06-13 |
法定代表人变更 | 李足兵 | 桑琼 | 2015-04-02 |
投资人(股权)变更 | 冯圣建;李足兵; | 桑琼;桑芝玉; | 2015-04-02 |
清算组备案 | / | / | 2015-04-02 |
章程备案 | 冯圣建,监事 | / | 2015-04-02 |
经理备案 | 李足兵,执行董事兼总经理 | / | 2015-04-02 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 李足兵,执行董事兼总经理 | / | 2015-04-02 |
经营范围变更 | 销售:建材、五金交电、电子产品、办公用品及耗材、玻璃制品、机械设备、农副产品、化工产品(不含危险品)、日用品、矿产品(不含国家专控产品);农业种植技术推广。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | 园林绿化工程、水处理工程、体育设施工程、照明工程、喷泉水景工程的设计、安装、维护(以上范围凭资质证经营);景观小品及雕塑的制作与安装;销售:建辅建材及装饰材料(不含危险品)、五金交电、电子产品、办公用品及耗材、玻璃钢制品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | 2015-03-19 |
清算组备案 | / | / | 2015-03-19 |
投资人(股权)变更 | 桑琼;桑芝玉; | 雷招林;孟斌; | 2015-03-19 |
章程备案 | 桑芝玉,监事 | / | 2015-03-19 |
经理备案 | 桑琼,执行董事兼总经理 | / | 2015-03-19 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 桑琼,执行董事兼总经理 | / | 2015-03-19 |
法定代表人变更 | 桑琼 | 雷招林 | 2015-03-19 |
名称变更 | 成都蓉品和商贸有限公司 | 成都新蓉环境工程有限公司 | 2015-03-19 |
注册资本(金)变更 | 2050 | 50 | 2015-03-19 |
换发证照 | / | / | 2014-10-23 |
换发证照 | / | / | 2011-04-18 |
成都蓉品和商贸有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
李足兵 | 执行董事兼总经理 |
王燎 | 监事 |
本页是 [成都蓉品和商贸有限公司] 在顺企网成都黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。