深圳市智慧联盟广告有限公司,办公室地址位于中国第一个经济特区,鹏城深圳,深圳市福田区莲花街道红荔西路天健名苑B座31D,我公司主要提供经营广告业务,摄影,企业管理、策划,平面设计,企业营销咨询,企业产品展览,公关活动策划,影视策划、地产营销策划,装饰设计,网页设计。
联系方式
相关产品
工商信息和基本资料
深圳市智慧联盟广告有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
深圳茶小妞品牌管理有限公司 | 51% | 人民币25.5万元 |
王伟中 | 49% | 人民币24.5万元 |
深圳市智慧联盟广告有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
股权和公证书 | - | - | 2022-11-08 |
投资人 | 王伟中 24.5(万元)49%深圳茶小妞品牌管理有限公司 25.5(万元)51% | 王伟中 24.5(万元)49%东莞市了凡电子商务有限公司 25.5(万元)51% | 2022-11-08 |
章程或章程修正案通过日期 | 2022-10-31 | 2022-06-01 | 2022-11-08 |
投资人 | 深圳茶小妞品牌管理有限公司 25.5(万元)51% 王伟中 24.5(万元)49% | 王伟中 24.5(万元)49% 东莞市了凡电子商务有限公司 25.5(万元)51% | 2022-11-08 |
章程修正案 | - | - | 2022-06-02 |
章程或章程修正案通过日期 | 2022-06-01 | 2021-05-26 | 2022-06-02 |
地址 | 深圳市福田区华强北街道福强社区深南中路2008号华联大厦6层610A | 深圳市福田区莲花街道红荔西路天健名苑B座31D | 2022-06-02 |
负责人 | 王伟中 | 马勤 | 2021-05-26 |
投资人 | 东莞市了凡电子商务有限公司 25.5(万元)51%王伟中 24.5(万元)49% | 马勤 5(万元)10%东莞市了凡电子商务有限公司 30(万元)60%深圳市广视通文化传播有限公司 15(万元)30% | 2021-05-26 |
成员 | 王伟中(总经理),王伟中(执行董事) | 马勤(总经理),马勤(执行董事) | 2021-05-26 |
总经理 | 王伟中(总经理), [新增] 王伟中(执行董事) [新增] | 马勤(总经理), [退出] 马勤(执行董事) [退出] | 2021-05-26 |
董事长或执行董事成员 | 王伟中(总经理), [新增] 王伟中(执行董事) [新增] | 马勤(总经理), [退出] 马勤(执行董事) [退出] | 2021-05-26 |
章程或章程修正案通过日期 | 2021-05-26 | 2020-08-12 | 2021-05-26 |
股权和公证书 | - | - | 2021-05-26 |
投资人 | 马勤 5(万元)10%深圳市广视通文化传播有限公司 15(万元)30%东莞市了凡电子商务有限公司 30(万元)60% | 马勤 1(万元)10%深圳市广视通文化传播有限公司 9(万元)90% | 2020-08-17 |
许可信息 | 马勤 5(万元)10% 深圳市广视通文化传播有限公司 15(万元)30% 东莞市了凡电子商务有限公司 30(万元)60% | 深圳市广视通文化传播有限公司 9(万元)90% 马勤 1(万元)10% | 2020-08-17 |
注册资本 | 50 人民币( + 400% ) | 10 人民币 | 2020-08-17 |
章程或章程修正案通过日期 | 2020-08-12 | 2019-07-02 | 2020-08-17 |
一般经营项目 | 经营广告业务,摄影,企业管理咨询,平面设计,企业营销策划,企业产品展览,公关活动策划,影视策划、地产营销策划,装饰设计,网页设计(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营)。经营电子商务;纺织品、服装、内衣、鞋帽、箱包、玩具、灯饰、运动用品、皮革制品、五金制品、塑料制品、丝绸制品、文化用品、包装材料、日用品、化妆品、皮具、电子产品、床上用品、体育用品、办公用品、陶瓷制品、汽车用品、劳保用品、电脑及周边配件、眼镜、珠宝首饰、卫浴用品、皮革制品、婴儿用品、卫生用品、保健用品、建筑材料(不含危险化学品)、文具、水果、食用农产品、机械设备、塑胶制品、通讯设备的销售;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外);供应链管理、市场营销策划,品牌策划;信息技术服务;经济信息咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 经营广告业务,摄影,企业管理、策划,平面设计,企业营销咨询,企业产品展览,公关活动策划,影视策划、地产营销策划,装饰设计,网页设计(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营)。 | 2020-08-17 |
许可经营 | 预包装食品(含冷藏冷冻食品)、特殊食品(保健食品)的销售;仓储物流服务。 | - | 2020-08-17 |
名称 | 深圳市牛商供应链科技有限公司 | 深圳市智慧联盟广告有限公司 | 2020-08-17 |
投资人 | 马勤 5(万元)10% 深圳市广视通文化传播有限公司 15(万元)30% 东莞市了凡电子商务有限公司 30(万元)60% [新增] | 马勤 1(万元)10% 深圳市广视通文化传播有限公司 9(万元)90% | 2020-08-17 |
许可信息 | 《建设项目环境影响审查批复》(),《建设项目环境影响审查批复》() | - | 2020-08-17 |
注册资本 | 50,156( + 393.85585% ) | 10,156 | 2020-08-17 |
高级管理人员备案 | - | - | 2019-07-10 |
投资人变更 | 名称,出资额,出资比例(%)马勤,1,10深圳市广视通文化传播有限公司,9,90 | 名称,出资额,出资比例(%)杨丽,1,10深圳市广视通文化传播有限公司,9,90 | 2019-07-10 |
总经理 | 马勤(总经理) [新增] | 杨丽(总经理) [退出] | 2019-07-10 |
负责人变更 | 马勤 | 杨丽 | 2019-07-10 |
董事长或执行董事成员 | 马勤(执行董事) [新增] | 杨丽(执行董事) [退出] | 2019-07-10 |
成员 | 马勤 | 杨丽 | 2019-07-10 |
成员 | 马勤 1(万元)10% 深圳市广视通文化传播有限公司 9(万元)90% | 杨丽 1(万元)10% 深圳市广视通文化传播有限公司 9(万元)90% | 2019-07-10 |
成员 | 马勤(总经理),马勤(执行董事) | 杨丽(执行董事),杨丽(总经理) | 2019-07-10 |
投资人 | 马勤 1(万元)10% 深圳市广视通文化传播有限公司 9(万元)90% | 杨丽 1(万元)10% 深圳市广视通文化传播有限公司 9(万元)90% | 2019-07-10 |
负责人 | 马勤 | 杨丽 | 2019-07-10 |
投资人变更 | - | - | 2019-07-10 |
负责人变更 | - | - | 2019-07-10 |
章程备案 | 2019-07-02 | 2017-07-18 | 2019-07-10 |
投资人变更 | 股东名称:杨丽、出资额:1、出资比例:10;股东名称:深圳市广视通文化传播有限公司、出资额:9、出资比例:90; | 股东名称:深圳市广视通文化传播有限公司、出资额:9、出资比例:90;股东名称:潘韬、出资额:1、出资比例:10; | 2017-07-28 |
高级管理人员备案 | 执行董事:杨丽;总经理:杨丽; | 执行董事:潘韬;总经理:潘韬; | 2017-07-28 |
投资人变更 | 名称,出资额,出资比例(%)杨丽,1,10深圳市广视通文化传播有限公司,9,90 | 名称,出资额,出资比例(%)深圳市广视通文化传播有限公司,9,90潘韬,1,10 | 2017-07-28 |
负责人变更 | 董事长:杨丽;总经理:杨丽;股东:;股东:;法定代表人:杨丽; | 股东:深圳市广视通文化传播有限公司;股东:潘韬;法定代表人:潘韬;董事长:潘韬;总经理:潘韬; | 2017-07-28 |
负责人变更 | 杨丽 | 潘韬 | 2017-07-28 |
投资人变更 | 名称:杨丽,出资额:1,出资比例:10 [新增] 名称:深圳市广视通文化传播有限公司,出资额:9,出资比例:90 | 名称:深圳市广视通文化传播有限公司,出资额:9,出资比例:90 名称:潘韬,出资额:1,出资比例:10 [退出] | 2017-07-28 |
成员 | 杨丽 | 潘韬 | 2017-07-28 |
总经理 | 杨丽(总经理) [新增] | 潘韬(总经理) [退出] | 2017-07-28 |
成员 | 杨丽 1(万元)10% 深圳市广视通文化传播有限公司 9(万元)90% | 深圳市广视通文化传播有限公司 9(万元)90% 潘韬 1(万元)10% | 2017-07-28 |
董事长或执行董事成员 | 杨丽(执行董事) [新增] | 潘韬(执行董事) [退出] | 2017-07-28 |
成员 | 杨丽(执行董事),杨丽(总经理) | 潘韬(总经理),潘韬(执行董事) | 2017-07-28 |
投资人 | 杨丽 1(万元)10% 深圳市广视通文化传播有限公司 9(万元)90% | 深圳市广视通文化传播有限公司 9(万元)90% 潘韬 1(万元)10% | 2017-07-28 |
负责人 | 杨丽 | 潘韬 | 2017-07-28 |
高级管理人员备案 | 执行董事:杨丽 [新增] 总经理:杨丽 [新增] | 执行董事:潘韬 [退出] 总经理:潘韬 [退出] | 2017-07-28 |
负责人变更 | 董事长:杨丽; 总经理:杨丽; 股东:; 股东:; 法定代表人:杨丽; | 股东:深圳市广视通文化传播有限公司; 股东:潘韬; 法定代表人:潘韬; 董事长:潘韬; 总经理:潘韬; | 2017-07-28 |
投资人变更 | 股东名称:杨丽、出资额:1、出资比例:10; [新增] 股东名称:深圳市广视通文化传播有限公司、出资额:9、出资比例:90; | 股东名称:深圳市广视通文化传播有限公司、出资额:9、出资比例:90; 股东名称:潘韬、出资额:1、出资比例:10; [退出] | 2017-07-28 |
章程备案 | 2017-07-18 | 2015-08-18 | 2017-07-28 |
章程备案 | 2017-07-18 | 2015-08-18 | 2017-07-27 |
投资人变更 | 名称,出资额,出资比例(%)潘韬,1,10深圳市广视通文化传播有限公司,9,90 | 名称,出资额,出资比例(%)彭德新,2,20李元明,2.25,22.5潘韬,1,10深圳市广视通文化传播有限公司,4.75,47.5 | 2016-03-10 |
股东 | 深圳市广视通文化传播有限公司9(万元)90%潘韬1(万元)10% | 彭德新2(万元)20%深圳市广视通文化传播有限公司4.7500(万元)47.5000%李元明2.2500(万元)22.5000%潘韬1(万元)10% | 2016-03-10 |
投资人变更 | 股东名称:深圳市广视通文化传播有限公司、出资额:9、出资比例:90;股东名称:潘韬、出资额:1、出资比例:10; | 股东名称:李元明、出资额:2.250000、出资比例:22.500000;股东名称:深圳市广视通文化传播有限公司、出资额:4.750000、出资比例:47.500000;股东名称:彭德新、出资额:2、出资比例:20;股东名称:潘韬、出资额:1、出资比例:10; | 2016-03-10 |
股东 | 深圳市广视通文化传播有限公司 9( + 89.47368% )(万元) 90% 潘韬 1(万元) 10% | 彭德新 2(万元) 20% [退出] 深圳市广视通文化传播有限公司 4.7500(万元) 47.5000% 李元明 2.2500(万元) 22.5000% [退出] 潘韬 1(万元) 10% | 2016-03-10 |
股东 | 杨丽 1(万元) 10% [新增] 深圳市广视通文化传播有限公司 9( + 89.47368% )(万元) 90% | 李元明 2.2500(万元) 22.5000% [退出] 潘韬 1(万元) 10% [退出] 彭德新 2(万元) 20% [退出] 深圳市广视通文化传播有限公司 4.7500(万元) 47.5000% | 2016-03-10 |
投资人变更 | 名称:潘韬,出资额:1,出资比例:10 名称:深圳市广视通文化传播有限公司,出资额:9( + 89.47368% ),出资比例:90 | 名称:彭德新,出资额:2,出资比例:20 [退出] 名称:李元明,出资额:2.25,出资比例:22.5 [退出] 名称:潘韬,出资额:1,出资比例:10 名称:深圳市广视通文化传播有限公司,出资额:4.75,出资比例:47.5 | 2016-03-10 |
投资人 | 深圳市广视通文化传播有限公司 9(万元)90% 潘韬 1(万元)10% | 潘韬 1(万元)10% 深圳市广视通文化传播有限公司 4.75(万元)47.50% 李元明 2.25(万元)22.50% 彭德新 2(万元)20% | 2016-03-10 |
投资人变更 | 股东名称:深圳市广视通文化传播有限公司、出资额:9( + 89.47368% )、出资比例:90; 股东名称:潘韬、出资额:1、出资比例:10; | 股东名称:李元明、出资额:2.250000、出资比例:22.500000; [退出] 股东名称:深圳市广视通文化传播有限公司、出资额:4.750000、出资比例:47.500000; 股东名称:彭德新、出资额:2、出资比例:20; [退出] 股东名称:潘韬、出资额:1、出资比例:10; | 2016-03-10 |
股东(投资人) | 深圳市广视通文化传播有限公司 9(万元) 90% 潘韬 1(万元) 10% | 彭德新 2(万元) 20% 深圳市广视通文化传播有限公司 4.7500(万元) 47.5000% 李元明 2.2500(万元) 22.5000% 潘韬 1(万元) 10% | 2016-03-10 |
股东(投资人) | 彭德新 2(万元) 20% 深圳市广视通文化传播有限公司 4.7500(万元) 47.5000% 李元明 2.2500(万元) 22.5000% 潘韬 1(万元) 10% | 李元明 2.2500(万元) 22.5000% 深圳市广视通文化传播有限公司 2.5000(万元) 25% 李富华 2.2500(万元) 22.5000% 黄文导 2.2500(万元) 22.5000% 潘韬 0.7500(万元) 7.5000% | 2015-09-25 |
股东 | 彭德新2(万元)20%深圳市广视通文化传播有限公司4.7500(万元)47.5000%李元明2.2500(万元)22.5000%潘韬1(万元)10% | 李元明2.2500(万元)22.5000%深圳市广视通文化传播有限公司2.5000(万元)25%李富华2.2500(万元)22.5000%黄文导2.2500(万元)22.5000%潘韬0.7500(万元)7.5000% | 2015-09-25 |
投资人变更 | 名称,出资额,出资比例(%)潘韬,1,10深圳市广视通文化传播有限公司,4.75,47.5李元明,2.25,22.5彭德新,2,20 | 名称,出资额,出资比例(%)李元明,2.25,22.5黄文导,2.25,22.5深圳市广视通文化传播有限公司,2.5,25潘韬,.75,7.5李富华,2.25,22.5 | 2015-09-25 |
投资人变更 | 股东名称:李元明、出资额:2.250000、出资比例:22.500000;股东名称:深圳市广视通文化传播有限公司、出资额:4.750000、出资比例:47.500000;股东名称:彭德新、出资额:2、出资比例:20;股东名称:潘韬、出资额:1、出资比例:10; | 股东名称:李富华、出资额:2.250000、出资比例:22.500000;股东名称:李元明、出资额:2.250000、出资比例:22.500000;股东名称:深圳市广视通文化传播有限公司、出资额:2.500000、出资比例:25;股东名称:潘韬、出资额:.750000、出资比例:7.500000;股东名称:黄文导、出资额:2.250000、出资比例:22.500000; | 2015-09-25 |
股东 | 李元明 2.2500(万元) 22.5000% 潘韬 1( + 33.33333% )(万元) 10% 彭德新 2(万元) 20% [新增] 深圳市广视通文化传播有限公司 4.7500( + 90% )(万元) 47.5000% | 李富华 2.2500(万元) 22.5000% [退出] 黄文导 2.2500(万元) 22.5000% [退出] 潘韬 0.7500(万元) 7.5000% 李元明 2.2500(万元) 22.5000% 深圳市广视通文化传播有限公司 2.5000(万元) 25% | 2015-09-25 |
投资人变更 | 名称:彭德新,出资额:2,出资比例:20 [新增] 名称:李元明,出资额:2.25,出资比例:22.5 名称:潘韬,出资额:1( - 98.66667% ),出资比例:10 名称:深圳市广视通文化传播有限公司,出资额:4.75( + 90% ),出资比例:47.5 | 名称:黄文导,出资额:2.25,出资比例:22.5 [退出] 名称:潘韬,出资额:.75,出资比例:7.5 名称:李富华,出资额:2.25,出资比例:22.5 [退出] 名称:李元明,出资额:2.25,出资比例:22.5 名称:深圳市广视通文化传播有限公司,出资额:2.5,出资比例:25 | 2015-09-25 |
投资人 | 潘韬 1(万元)10% 深圳市广视通文化传播有限公司 4.75(万元)47.50% 李元明 2.25(万元)22.50% 彭德新 2(万元)20% | 李元明 2.25(万元)22.50% 黄文导 2.25(万元)22.50% 深圳市广视通文化传播有限公司 2.5(万元)25% 潘韬 0.75(万元)7.50% 李富华 2.25(万元)22.50% | 2015-09-25 |
投资人变更 | 股东名称:李元明、出资额:2.250000、出资比例:22.500000; 股东名称:深圳市广视通文化传播有限公司、出资额:4.750000( + 90% )、出资比例:47.500000; 股东名称:彭德新、出资额:2、出资比例:20; [新增] 股东名称:潘韬、出资额:1( - 99.99987% )、出资比例:10; | 股东名称:李富华、出资额:2.250000、出资比例:22.500000; [退出] 股东名称:李元明、出资额:2.250000、出资比例:22.500000; 股东名称:深圳市广视通文化传播有限公司、出资额:2.500000、出资比例:25; 股东名称:潘韬、出资额:.750000、出资比例:7.500000; 股东名称:黄文导、出资额:2.250000、出资比例:22.500000; [退出] | 2015-09-25 |
负责人变更 | 潘韬 | 何叙俊 | 2015-08-18 |
一照一码升级 | *****B | - | 2015-08-18 |
投资人变更 | 名称,出资额,出资比例(%)李元明,2.25,22.5黄文导,2.25,22.5深圳市广视通文化传播有限公司,2.5,25潘韬,.75,7.5李富华,2.25,22.5 | 名称,出资额,出资比例(%)何叙俊,7.5,75深圳市广视通文化传播有限公司,2.5,25 | 2015-08-18 |
负责人变更 | 董事长:潘韬;股东:潘韬;股东:李富华;法定代表人:潘韬;监事:李元明;股东:黄文导;股东:李元明;总经理:潘韬; | 总经理:何叙俊;股东:深圳市广视通文化传播有限公司;监事:王艳;股东:何叙俊;法定代表人:何叙俊;董事长:何叙俊; | 2015-08-18 |
投资人变更 | 股东名称:李富华、出资额:2.250000、出资比例:22.500000;股东名称:李元明、出资额:2.250000、出资比例:22.500000;股东名称:深圳市广视通文化传播有限公司、出资额:2.500000、出资比例:25;股东名称:潘韬、出资额:.750000、出资比例:7.500000;股东名称:黄文导、出资额:2.250000、出资比例:22.500000; | 股东名称:深圳市广视通文化传播有限公司、出资额:2.500000、出资比例:25;股东名称:何叙俊、出资额:7.500000、出资比例:75; | 2015-08-18 |
高级管理人员备案 | 总经理:潘韬;执行董事:潘韬;监事:李元明; | 监事:王艳;总经理:何叙俊;执行董事:何叙俊; | 2015-08-18 |
名称变更 | 深圳市智慧联盟广告有限公司 | 深圳市奥驰广告有限公司 | 2015-08-18 |
股东 | 李元明2.2500(万元)22.5000%深圳市广视通文化传播有限公司2.5000(万元)25%李富华2.2500(万元)22.5000%黄文导2.2500(万元)22.5000%潘韬0.7500(万元)7.5000% | 何叙俊7.5000(万元)75%深圳市广视通文化传播有限公司2.5000(万元)25% | 2015-08-18 |
监事成员 | 李元明(监事) [新增] 潘韬(执行(常务)董事) [新增] 潘韬(总经理) [新增] | 王艳(监事) [退出] 何叙俊(执行(常务)董事) [退出] 何叙俊(总经理) [退出] | 2015-08-18 |
投资人变更 | 名称:黄文导,出资额:2.25,出资比例:22.5 [新增] 名称:潘韬,出资额:.75,出资比例:7.5 [新增] 名称:李富华,出资额:2.25,出资比例:22.5 [新增] 名称:李元明,出资额:2.25,出资比例:22.5 [新增] 名称:深圳市广视通文化传播有限公司,出资额:2.5,出资比例:25 | 名称:何叙俊,出资额:7.5,出资比例:75 [退出] 名称:深圳市广视通文化传播有限公司,出资额:2.5,出资比例:25 | 2015-08-18 |
董事成员 | 李元明(监事) [新增] 潘韬(执行(常务)董事) [新增] 潘韬(总经理) [新增] | 王艳(监事) [退出] 何叙俊(执行(常务)董事) [退出] 何叙俊(总经理) [退出] | 2015-08-18 |
成员 | 李元明 2.25(万元)22.50% 黄文导 2.25(万元)22.50% 深圳市广视通文化传播有限公司 2.5(万元)25% 潘韬 0.75(万元)7.50% 李富华 2.25(万元)22.50% | 何叙俊 7.5(万元)75% 深圳市广视通文化传播有限公司 2.5(万元)25% | 2015-08-18 |
监事信息 | 李元明(监事) [新增] | 王艳(监事) [退出] | 2015-08-18 |
其他事项备案 | *****B | - | 2015-08-18 |
高管人员 | 李元明(监事) [新增] 潘韬(执行(常务)董事) [新增] 潘韬(总经理) [新增] | 王艳(监事) [退出] 何叙俊(执行(常务)董事) [退出] 何叙俊(总经理) [退出] | 2015-08-18 |
高管人员 | 潘韬(总经理) [新增] | 何叙俊(总经理) [退出] | 2015-08-18 |
股东 | 李富华 2.2500(万元) 22.5000% [新增] 黄文导 2.2500(万元) 22.5000% [新增] 潘韬 0.7500(万元) 7.5000% [新增] 李元明 2.2500(万元) 22.5000% [新增] 深圳市广视通文化传播有限公司 2.5000(万元) 25% | 深圳市广视通文化传播有限公司 2.5000(万元) 25% 何叙俊 7.5000(万元) 75% [退出] | 2015-08-18 |
董事长或执行董事成员 | 潘韬(执行董事) [新增] | 何叙俊(执行董事) [退出] | 2015-08-18 |
成员 | 潘韬 | 何叙俊 | 2015-08-18 |
统一社会信用代码 | *****B | - | 2015-08-18 |
成员 | 李元明(监事),潘韬(执行董事),潘韬(总经理) | 王艳(监事),何叙俊(总经理),何叙俊(执行董事) | 2015-08-18 |
投资人 | 李元明 2.25(万元)22.50% 黄文导 2.25(万元)22.50% 深圳市广视通文化传播有限公司 2.5(万元)25% 潘韬 0.75(万元)7.50% 李富华 2.25(万元)22.50% | 何叙俊 7.5(万元)75% 深圳市广视通文化传播有限公司 2.5(万元)25% | 2015-08-18 |
负责人 | 潘韬 | 何叙俊 | 2015-08-18 |
负责人变更 | 董事长:潘韬; 股东:潘韬; 股东:李富华; 法定代表人:潘韬; 监事:李元明; 股东:黄文导; 股东:李元明; 总经理:潘韬; | 总经理:何叙俊; 股东:深圳市广视通文化传播有限公司; 监事:王艳; 股东:何叙俊; 法定代表人:何叙俊; 董事长:何叙俊; | 2015-08-18 |
高管人员 | 李元明(监事) 潘韬(执行(常务)董事) 潘韬(总经理) | 王艳(监事) 何叙俊(执行(常务)董事) 何叙俊(总经理) | 2015-08-18 |
法定代表人(负责人) | 潘韬 | 何叙俊 | 2015-08-18 |
股东(投资人) | 李元明 2.2500(万元) 22.5000% 深圳市广视通文化传播有限公司 2.5000(万元) 25% 李富华 2.2500(万元) 22.5000% 黄文导 2.2500(万元) 22.5000% 潘韬 0.7500(万元) 7.5000% | 何叙俊 7.5000(万元) 75% 深圳市广视通文化传播有限公司 2.5000(万元) 25% | 2015-08-18 |
监事成员 | 李元明(监事) 潘韬(执行(常务)董事) 潘韬(总经理) | 王艳(监事) 何叙俊(执行(常务)董事) 何叙俊(总经理) | 2015-08-18 |
董事成员 | 李元明(监事) 潘韬(执行(常务)董事) 潘韬(总经理) | 王艳(监事) 何叙俊(执行(常务)董事) 何叙俊(总经理) | 2015-08-18 |
名称 | 深圳市智慧联盟广告有限公司 | 深圳市奥驰广告有限公司 | 2015-08-18 |
一照一码升级 | 2015-08-18 | ||
股东(投资人) | 何叙俊 7.5000(万元) 75% 深圳市广视通文化传播有限公司 2.5000(万元) 25% | 深圳市广视通文化传播有限公司 2.5000(万元) 25% 何叙俊 5.1000(万元) 51% 王艳 2.4000(万元) 24% | 2014-06-25 |
深圳市智慧联盟广告有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
李元明 | 监事 |
潘韬 | 执行(常务)董事 |
潘韬 | 总经理 |
本页是 [深圳市智慧联盟广告有限公司] 在顺企网深圳黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。
相关本地行业
附近城市
全国热门地区
您可能喜欢
相关广告服务公司