韩城尧柏阳山庄水泥有限公司,办公室地址位于钼矿储量位居全国第二的渭南,陕西省韩城市龙门镇阳山庄村,我公司主要提供水泥的生产,销售自产产品。
联系方式
相关产品
工商信息和基本资料
韩城尧柏阳山庄水泥有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
尧柏特种水泥集团有限公司 | 80% | 人民币12000万元 |
陕西阳山庄水泥有限公司 | 20% | 人民币3000万元 |
韩城尧柏阳山庄水泥有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
高级管理人员备案 | 姓名: 白晓刚; 证件号码: ; 职位: 执行监事 姓名: 高民权; 证件号码: X; 职位: 董事 姓名: 高勋; 证件号码: ; 职位: 监事 姓名: 刘莉; 证件号码: ; 职位: 监事 姓名: 欧阳啸; 证件号码: ; 职位: 董事长兼总经理 [新增] 姓名: 吴刚; 证件号码: x; 职位: 董事 | 姓名: 白晓刚; 证件号码: ; 职位: 执行监事 姓名: 高民权; 证件号码: X; 职位: 董事 姓名: 高勋; 证件号码: ; 职位: 监事 姓名: 刘莉; 证件号码: ; 职位: 监事 姓名: 王鹤; 证件号码: ; 职位: 董事 [退出] 姓名: 吴刚; 证件号码: X; 职位: 董事长兼总经理 | 2022-02-16 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 欧阳啸 | 吴刚 | 2022-02-16 |
其他企业基本信息 | 现生产经营地:(陕西省韩城市龙门镇阳山庄村),现生产经营地所在行政区划:(陕西省渭南市韩城市) | 原生产经营地:(陕西省韩城市龙门镇阳山庄村),原生产经营地所在行政区划:(陕西省渭南市韩城市) | 2021-09-06 |
投资人(股权)变更 | 企业名称: 陕西阳山庄水泥有限公司; 出资额: 3000; 百分比: 20 企业名称: 尧柏特种水泥集团有限公司; 出资额: 12000; 百分比: 80 | 企业名称: 陕西阳山庄水泥有限公司; 出资额: 3000; 百分比: 20 企业名称: 尧柏特种水泥集团有限公司; 出资额: 12000; 百分比: 80 | 2021-09-06 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 吴刚 | 高民权 | 2021-09-06 |
高级管理人员备案 | 姓名: 白晓刚; 证件号码: ; 职位: 执行监事 [新增] 姓名: 高民权; 证件号码: X; 职位: 董事 姓名: 高勋; 证件号码: ; 职位: 监事 姓名: 刘莉; 证件号码: ; 职位: 监事 姓名: 王鹤; 证件号码: ; 职位: 董事 [新增] 姓名: 吴刚; 证件号码: X; 职位: 董事长兼总经理 [新增] | 姓名: 高民权; 证件号码: X; 职位: 董事长 姓名: 高绪利; 证件号码: ; 职位: 董事兼总经理 [退出] 姓名: 高勋; 证件号码: ; 职位: 监事 姓名: 刘莉; 证件号码: ; 职位: 监事 姓名: 唐生辉; 证件号码: ; 职位: 董事 [退出] 姓名: 万小茹; 证件号码: ; 职位: 执行监事 [退出] | 2021-09-06 |
章程修正案备案 | - | - | 2020-12-03 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 高民权 | 奚贵荣 | 2017-08-29 |
投资者变更 | 高民权 [新增] | 奚贵荣 [退出] | 2017-08-29 |
企业联络人员、财务人员 | 现联络员姓名:高胜, 现联络员固定电话:-, 现联络员移动电话: , 现联络员电子邮箱:@qq.com, 现联络员身份证件类型:居民身份证, 现联络人员证件号码:, 现财务负责人姓名:王瑛, 现财务负责人固定电话:, 现财务负责人移动电话:, 现财务负责人电子邮箱:@.cn, 现财务负责人证件名称:居民身份证, 现财务负责人身份证件号码: | 原联络员姓名:屈军昌, 原联络员固定电话:-, 原联络员移动电话: , 原联络员电子邮箱:@qq.com, 原联络员身份证件类型:居民身份证, 原联络人员证件号码:, 原财务负责人姓名:王瑛, 原财务负责人固定电话:, 原财务负责人移动电话:, 原财务负责人电子邮箱:@.cn, 原财务负责人证件名称:居民身份证, 原财务负责人身份证件号码: | 2017-08-29 |
经营范围变更 | 水泥的生产,销售自产产品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 水泥的生产,销售自产产品(经营范围中,国家法律法规及国务院决定需经审批或凭许可证经营的,在取得相关批准或许可证后方可经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2017-08-29 |
法定代表人变更 | 高民权 | 奚贵荣 | 2017-08-29 |
联络员备案变更 | 现联络员姓名:高胜; 电话:电话: 现联络员电子邮箱:@qq.com; 证件号码; 现财务负责人姓名:王瑛; 电话:电话:现财务负责人电子邮箱:@.cn; 证件号码 | 原联络员姓名:屈军昌; 电话:电话: 原联络员电子邮箱:@qq.com; 证件号码; 原财务负责人姓名:王瑛; 电话:电话:原财务负责人电子邮箱:@.cn; 证件号码 | 2017-08-29 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 奚贵荣 | 刘建军 | 2017-03-01 |
投资者变更 | 奚贵荣 [新增] | 刘建军 [退出] | 2017-03-01 |
高级管理人员备案 | 姓名: 高民权; 证件号码: X; 职位: 董事长 姓名: 高绪利; 证件号码: ; 职位: 董事 [新增] 姓名: 高勋; 证件号码: ; 职位: 监事 姓名: 刘莉; 证件号码: ; 职位: 监事 [新增] 姓名: 万小茹; 证件号码: ; 职位: 执行监事 [新增] 姓名: 奚贵荣; 证件号码: ; 职位: 董事兼总经理 [新增] | 姓名: 曹宏锡; 证件号码: ; 职位: 执行监事 [退出] 姓名: 高民权; 证件号码: X; 职位: 董事长 姓名: 高勋; 证件号码: ; 职位: 监事 姓名: 李永福; 证件号码: ; 职位: 董事 [退出] 姓名: 刘建军; 证件号码: ; 职位: 董事兼总经理 [退出] 姓名: 杨军旗; 证件号码: ; 职位: 监事 [退出] | 2017-03-01 |
企业联络人员、财务人员 | 现联络员姓名:屈军昌, 现联络员固定电话:-, 现联络员移动电话: , 现联络员电子邮箱:@qq.com, 现联络员身份证件类型:居民身份证, 现联络人员证件号码:, 现财务负责人姓名:王瑛, 现财务负责人固定电话:, 现财务负责人移动电话:, 现财务负责人电子邮箱:@.cn, 现财务负责人证件名称:居民身份证, 现财务负责人身份证件号码: | 原联络员姓名:高胜, 原联络员固定电话:, 原联络员移动电话: , 原联络员电子邮箱:@.cn, 原联络员身份证件类型:居民身份证, 原联络人员证件号码:, 原财务负责人姓名:王瑛, 原财务负责人固定电话:, 原财务负责人移动电话:, 原财务负责人电子邮箱:@.cn, 原财务负责人证件名称:居民身份证, 原财务负责人身份证件号码: | 2017-03-01 |
管辖工商所变更 | 龙门工商所 | 渭南市工商行政管理局韩城县分局 | 2017-03-01 |
联络员备案变更 | 现联络员姓名:屈军昌; 电话:电话: 现联络员电子邮箱:@qq.com; 证件号码; 现财务负责人姓名:王瑛; 电话:电话:现财务负责人电子邮箱:@.cn; 证件号码 | 原联络员姓名:高胜; 电话:电话: 原联络员电子邮箱:@.cn; 证件号码; 原财务负责人姓名:王瑛; 电话:电话:原财务负责人电子邮箱:@.cn; 证件号码 | 2017-03-01 |
管辖工商所变更 | 龙门工商所 | 龙门工商所 | 2017-03-01 |
董事备案 | 姓名: 高民权;证件号码; 职位: 董事长 姓名: 高绪利;证件号码; 职位: 董事 [新增] 姓名: 高勋;证件号码; 职位: 监事 姓名: 刘莉;证件号码; 职位: 监事 [新增] 姓名: 万小茹;证件号码; 职位: 执行监事 [新增] 姓名: 奚贵荣;证件号码; 职位: 董事兼总经理 [新增] | 姓名: 曹宏锡;证件号码; 职位: 执行监事 [退出] 姓名: 高民权;证件号码; 职位: 董事长 姓名: 高勋;证件号码; 职位: 监事 姓名: 李永福;证件号码; 职位: 董事 [退出] 姓名: 刘建军;证件号码; 职位: 董事兼总经理 [退出] 姓名: 杨军旗;证件号码; 职位: 监事 [退出] | 2017-03-01 |
法定代表人负责人、董事长、首席代表变更 | 奚贵荣 | 刘建军 | 2017-03-01 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 奚贵荣 | 刘建军 | 2017-03-01 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 刘建军 | 王发印 | 2016-11-18 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 刘建军 | 王发印 | 2016-11-18 |
投资者变更 | 刘建军 [新增] | 王发印 [退出] | 2016-11-18 |
高级管理人员备案 | 姓名: 曹宏锡; 证件号码: ; 职位: 执行监事 姓名: 高民权; 证件号码: X; 职位: 董事长 姓名: 高勋; 证件号码: ; 职位: 监事 姓名: 李永福; 证件号码: ; 职位: 董事 姓名: 刘建军; 证件号码: ; 职位: 董事兼总经理 [新增] 姓名: 杨军旗; 证件号码: ; 职位: 监事 | 姓名: 曹宏锡; 证件号码: ; 职位: 执行监事 姓名: 高民权; 证件号码: X; 职位: 董事长 姓名: 高勋; 证件号码: ; 职位: 监事 姓名: 李永福; 证件号码: ; 职位: 董事 姓名: 王发印; 证件号码: ; 职位: 董事兼总经理 [退出] 姓名: 杨军旗; 证件号码: ; 职位: 监事 | 2016-11-18 |
董事备案 | 姓名: 曹宏锡;证件号码; 职位: 执行监事 姓名: 高民权;证件号码; 职位: 董事长 姓名: 高勋;证件号码; 职位: 监事 姓名: 李永福;证件号码; 职位: 董事 姓名: 刘建军;证件号码; 职位: 董事兼总经理 [新增] 姓名: 杨军旗;证件号码; 职位: 监事 | 姓名: 曹宏锡;证件号码; 职位: 执行监事 姓名: 高民权;证件号码; 职位: 董事长 姓名: 高勋;证件号码; 职位: 监事 姓名: 李永福;证件号码; 职位: 董事 姓名: 王发印;证件号码; 职位: 董事兼总经理 [退出] 姓名: 杨军旗;证件号码; 职位: 监事 | 2016-11-18 |
法定代表人负责人、董事长、首席代表变更 | 刘建军 | 王发印 | 2016-11-18 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 王发印 | 李永继 | 2016-04-20 |
投资者变更 | 王发印 [新增] | 李永继 [退出] | 2016-04-20 |
地税登记证号变更 | 现生产经营地:(陕西省韩城市龙门镇阳山庄村),现生产经营地所在行政区划:(陕西省渭南市韩城市) | 原生产经营地:(),原生产经营地所在行政区划:() | 2016-04-20 |
企业联络人员、财务人员 | 现联络员姓名:高胜, 现联络员固定电话:, 现联络员移动电话: , 现联络员电子邮箱:@.cn, 现联络员身份证件类型:居民身份证, 现联络人员证件号码:, 现财务负责人姓名:王瑛, 现财务负责人固定电话:, 现财务负责人移动电话:, 现财务负责人电子邮箱:@.cn, 现财务负责人证件名称:居民身份证, 现财务负责人身份证件号码: | 原联络员姓名:张琦, 原联络员固定电话:, 原联络员移动电话: , 原联络员电子邮箱:, 原联络员身份证件类型:, 原联络人员证件号码:, 原财务负责人姓名:, 原财务负责人固定电话:, 原财务负责人移动电话:, 原财务负责人电子邮箱:, 原财务负责人证件名称:, 原财务负责人身份证件号码: | 2016-04-20 |
高级管理人员备案 | 姓名: 曹宏锡; 证件号码: ; 职位: 执行监事 姓名: 高民权; 证件号码: X; 职位: 董事 姓名: 高勋; 证件号码: ; 职位: 监事 姓名: 李永福; 证件号码: ; 职位: 董事 姓名: 王发印; 证件号码: ; 职位: 董事长兼总经理 [新增] 姓名: 杨军旗; 证件号码: ; 职位: 监事 | 姓名: 曹宏锡; 证件号码: ; 职位: 其他人员 姓名: 高民权; 证件号码: X; 职位: 董事长 姓名: 高勋; 证件号码: ; 职位: 监事 姓名: 李永福; 证件号码: ; 职位: 董事 姓名: 李永继; 证件号码: ; 职位: 董事兼总经理 [退出] 姓名: 杨军旗; 证件号码: ; 职位: 监事 | 2016-04-20 |
联络员备案变更 | 现联络员姓名:高胜; 电话:电话: 现联络员电子邮箱:@.cn; 证件号码; 现财务负责人姓名:王瑛; 电话:电话:现财务负责人电子邮箱:@.cn; 证件号码 | 原联络员姓名:张琦; 电话:电话: 原联络员电子邮箱:; 原联络员身份证件类型:; 证件号码; 原财务负责人姓名:; 电话:电话:原财务负责人电子邮箱:; 原财务负责人证件名称:; 证件号码 | 2016-04-20 |
地税登记证号变更 | 现生产经营地:(陕西省韩城市龙门镇阳山庄村);现生产经营地所在行政区划:(陕西省渭南市韩城市) | 现生产经营地:(陕西省韩城市龙门镇阳山庄村);现生产经营地所在行政区划:(陕西省渭南市韩城市) | 2016-04-20 |
董事备案 | 姓名: 曹宏锡;证件号码; 职位: 执行监事 姓名: 高民权;证件号码; 职位: 董事 姓名: 高勋;证件号码; 职位: 监事 姓名: 李永福;证件号码; 职位: 董事 姓名: 王发印;证件号码; 职位: 董事长兼总经理 [新增] 姓名: 杨军旗;证件号码; 职位: 监事 | 姓名: 曹宏锡;证件号码; 职位: 其他人员 姓名: 高民权;证件号码; 职位: 董事长 姓名: 高勋;证件号码; 职位: 监事 姓名: 李永福;证件号码; 职位: 董事 姓名: 李永继;证件号码; 职位: 董事兼总经理 [退出] 姓名: 杨军旗;证件号码; 职位: 监事 | 2016-04-20 |
法定代表人负责人、董事长、首席代表变更 | 王发印 | 李永继 | 2016-04-20 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 王发印 | 李永继 | 2016-04-20 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 李永继 | 王九军 | 2014-06-26 |
投资者变更 | 李永继 [新增] | 王九军 [退出] | 2014-06-26 |
法定代表人变更 | 李永继 | 王九军 | 2014-06-26 |
经营范围变更 | 经营范围: 水泥的生产,销售自产产品(经营范围中,国家法律法规及国务院决定需经审批或凭许可证经营的,在取得相关批准或许可证后方可经营)。行业代码: 3111 | 经营范围: 水泥的生产,销售自产产品(筹建)(经营范围中,国家法律法规及国务院决定需经审批或凭许可证经营的,在取得相关批准或许可证后方可经营)。行业代码: 3111 | 2012-02-23 |
经营期限营业期限变更 | 执照有效期限: 至 | 执照有效期限: 2011-06-23 至 2012-03-22 | 2012-02-23 |
经营期限营业期限变更 | 执照有效期限: 2011-06-23 至 2012-03-22 | 执照有效期限: 2011-06-23 至 2011-12-22 | 2011-12-27 |
韩城尧柏阳山庄水泥有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
奚贵荣 | 董事兼总经理 |
高民权 | 董事长 |
刘莉 | 监事 |
高勋 | 监事 |
高绪利 | 董事 |
万小茹 | 执行监事 |
本页是 [韩城尧柏阳山庄水泥有限公司] 在顺企网渭南黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。