变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
市场主体类型变更 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | 有限责任公司(自然人独资) | 2017-03-17 |
投资人变更 | 股东名称:深圳市恒泰胜实业有限公司、出资额:100、出资比例:100; [新增] | 股东名称:徐兰芳、出资额:100、出资比例:100; [退出] | 2017-03-17 |
负责人变更 | 董事长:胡远林;
总经理:胡远林;
法定代表人:胡远林;
股东:; | 董事长:徐兰芳;
总经理:徐兰芳;
股东:徐兰芳;
法定代表人:徐兰芳; | 2017-03-17 |
高级管理人员备案 | 总经理:胡远林 [新增]
执行董事:胡远林 [新增] | 执行董事:徐兰芳 [退出]
总经理:徐兰芳 [退出] | 2017-03-17 |
市场主体类型变更 | 1152 | 1151 | 2017-03-17 |
章程或章程修正案通过日期 | 2017-03-07 | 2014-12-15 | 2017-03-17 |
总经理 | 胡远林(总经理) [新增] | 徐兰芳(总经理) [退出] | 2017-03-17 |
董事长或执行董事成员 | 胡远林(执行董事) [新增] | 徐兰芳(执行董事) [退出] | 2017-03-17 |
投资人变更 | 名称:深圳市恒泰胜实业有限公司,出资额:100,出资比例:100 [新增] | 名称:徐兰芳,出资额:100,出资比例:100 [退出] | 2017-03-17 |
高管人员 | 胡远林(执行(常务)董事) [新增]
李丽(监事)
胡远林(总经理) [新增] | 徐兰芳(执行(常务)董事) [退出]
徐兰芳(总经理) [退出]
李丽(监事) | 2017-03-17 |
董事成员 | 胡远林(执行(常务)董事) [新增]
李丽(监事)
胡远林(总经理) [新增] | 徐兰芳(执行(常务)董事) [退出]
徐兰芳(总经理) [退出]
李丽(监事) | 2017-03-17 |
股东 | 深圳市恒泰胜实业有限公司 100(万元) 100% [新增] | 徐兰芳 100(万元) 100% [退出] | 2017-03-17 |
企业类型 | 有限责任公司(法人独资) | 有限责任公司(自然人独资) | 2017-03-17 |
章程或章程修正案通过日期 | | | 2017-03-17 |
法定代表人(负责人) | 胡远林 | 徐兰芳 | 2017-03-17 |
股东(投资人) | 深圳市恒泰胜实业有限公司 100(万元) 100% | 徐兰芳 100(万元) 100% | 2017-03-17 |
董事成员 | 胡远林(执行(常务)董事) 李丽(监事) 胡远林(总经理) | 徐兰芳(执行(常务)董事) 徐兰芳(总经理) 李丽(监事) | 2017-03-17 |
高管人员 | 胡远林(执行(常务)董事) 李丽(监事) 胡远林(总经理) | 徐兰芳(执行(常务)董事) 徐兰芳(总经理) 李丽(监事) | 2017-03-17 |
董事成员 | 徐兰芳(执行(常务)董事) 徐兰芳(总经理) 李丽(监事) | 李丽(监事) 刘胜(执行(常务)董事) 刘胜(总经理) | 2016-07-22 |
法定代表人(负责人) | 徐兰芳 | 刘胜 | 2016-07-22 |
一照一码升级 | | | 2016-07-22 |
经营范围 | 计算机软硬件、通讯设备、五金交电产品、电子产品、办公设备、办公家具、文具、日用百货、工艺品的批发、零售、技术咨询及相关配套业务;服装销售;国内贸易。 | 计算机软硬件、通讯设备、五金交电产品、电子产品、办公设备、办公家具、文具、日用百货、工艺品的批发、零售、技术咨询及相关配套业务;服装销售;国内贸易。(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营)^食品的销售。 | 2016-07-22 |
高管人员 | 徐兰芳(执行(常务)董事) 徐兰芳(总经理) 李丽(监事) | 李丽(监事) 刘胜(执行(常务)董事) 刘胜(总经理) | 2016-07-22 |
股权 | 徐兰芳 100(万元) 100% | 刘 胜 100(万元) 100% | 2016-07-22 |
负责人变更 | 法定代表人:徐兰芳;
股东:徐兰芳;
监事:李丽;
董事长:徐兰芳;
总经理:徐兰芳; | 董事长:刘胜;
法定代表人:刘胜;
股东:刘 胜;
总经理:刘胜;
监事:李丽; | 2016-07-22 |
高级管理人员备案 | 执行董事:徐兰芳 [新增]
总经理:徐兰芳 [新增]
监事:李丽 | 执行董事:刘胜 [退出]
总经理:刘胜 [退出]
监事:李丽 | 2016-07-22 |
其他事项备案 | 股东名称:徐兰芳、出资额:100、出资比例:100; | 股东名称:刘 胜、出资额:100、出资比例:100; | 2016-07-22 |
其他事项备案 | *****W | - | 2016-07-22 |
董事长或执行董事成员 | 徐兰芳(执行董事) [新增] | 刘胜(执行董事) [退出] | 2016-07-22 |
高管人员 | 徐兰芳(总经理) [新增] | 刘胜(总经理) [退出] | 2016-07-22 |
高管人员 | 徐兰芳(执行(常务)董事) [新增]
徐兰芳(总经理) [新增]
李丽(监事) | 李丽(监事)
刘胜(执行(常务)董事) [退出]
刘胜(总经理) [退出] | 2016-07-22 |
董事成员 | 徐兰芳(执行(常务)董事) [新增]
徐兰芳(总经理) [新增]
李丽(监事) | 李丽(监事)
刘胜(执行(常务)董事) [退出]
刘胜(总经理) [退出] | 2016-07-22 |
股权 | 徐兰芳 100(万元) 100% [新增] | 刘
胜 100(万元) 100% [退出] | 2016-07-22 |
一照一码升级 | - | - | 2016-07-22 |
其他事项备案 | 股东名称:刘 胜、出资额:100、出资比例:100; | 股东名称:徐来红、出资额:50、出资比例:50;股东名称:刘胜、出资额:50、出资比例:50; | 2015-03-03 |
高级管理人员备案 | 总经理:刘胜
监事:李丽 [新增]
执行董事:刘胜 | 监事:徐来红 [退出]
总经理:刘胜
执行董事:刘胜 | 2015-03-03 |
市场主体类型变更 | 1151 | 1100 | 2015-03-03 |
监事信息 | 李丽(监事) [新增] | 徐来红(监事) [退出] | 2015-03-03 |
监事成员 | 李丽(监事) [新增]
刘胜(执行(常务)董事)
刘胜(总经理) | 刘胜(执行(常务)董事)
徐来红(监事) [退出]
刘胜(总经理) | 2015-03-03 |
股权 | 刘
胜 100(万元) 100% [新增] | 徐来红 50(万元) 50% [退出]
刘胜 50(万元) 50% [退出] | 2015-03-03 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司 | 2015-03-03 |
股权 | 刘 胜 100(万元) 100% | 徐来红 50(万元) 50% 刘胜 50(万元) 50% | 2015-03-03 |
监事成员 | 李丽(监事) 刘胜(执行(常务)董事) 刘胜(总经理) | 刘胜(执行(常务)董事) 徐来红(监事) 刘胜(总经理) | 2015-03-03 |