成都同乐源文化传播发展有限公司,办公室地址位于锦官城成都,成都市锦江区一环路东五段108号,我公司主要提供文艺制作;音乐培训;文化活动策划及咨询;展览展示服务;商务信息咨询;会议服务;企业营销策划。。
联系方式
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 成都同乐源文化传播发展有限公司 |
简称: | 同乐源文化传播发展 |
主要经营产品: | 未提供 |
经营范围: | 文艺制作;音乐培训(不含学历证书及技能培训);文化活动策划及咨询;展览展示服务;商务信息咨询;会议服务;企业营销策划。(以上经营范围不含国家法律、行政法规、国务院决定禁止或限制的项目,依法须批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 |
营业执照号码: | 510104000010278 |
发证机关: | 锦江市场监督管理局 |
核准日期: | 2014-12-09 |
经营期限: | 10年 |
经营状态: | 存续 |
成立时间: | 2008年02月29日 |
注册资本: | 10 万元人民币 (万元) |
所属分类: | 文化、体育和娱乐业 » 锦江区文化、体育和娱乐业 |
所属城市: | 成都企业网 » 锦江区 |
顺企编码: | 40408876 |
成都同乐源文化传播发展有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
黄斌 | 60% | 人民币600万元 |
张莉 | 20% | 人民币200万元 |
黄帅滔 | 10% | 人民币100万元 |
黄铄涵 | 10% | 人民币100万元 |
成都同乐源文化传播发展有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
章程备案 | - | 无 | 2021-06-16 |
注册资本变更 | 1000万人民币( + 9900% ) | 10万人民币 | 2021-06-16 |
高级管理人员备案 | 黄铄涵 [新增] | 张莉 [退出] | 2021-06-16 |
股东或股份发起人改变姓名或名称变更 | 张莉; 黄斌; 黄帅滔; [新增] 黄铄涵; [新增] | 张莉; 黄斌; | 2021-06-16 |
投资人变更 | 张莉 出资 200( + 9900% )万人民币; 黄斌 出资 600( + 7400% )万人民币; 黄帅滔 出资 100万人民币; [新增] 黄铄涵 出资 100万人民币; [新增] | 张莉 出资 2万人民币; 黄斌 出资 8万人民币; | 2021-06-16 |
经营范围变更 | 一般项目:文艺创作;组织文化艺术交流活动;会议及展览服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);市场营销策划;组织体育表演活动;体育竞赛组织;艺(美)术品、收藏品鉴定评估服务;软件开发;数字文化创意内容应用服务;数字文化创意软件开发;数字内容制作服务(不含出版发行);文物文化遗址保护服务;非物质文化遗产保护;文化场馆管理服务;文化娱乐经纪人服务;其他文化艺术经纪代理;旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务;社会经济咨询服务;园区管理服务;体验式拓展活动及策划;企业形象策划;项目策划与公关服务;婚姻介绍服务;婚庆礼仪服务;广告设计、代理;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);面向家长实施的家庭教育咨询服务;互联网销售(除销售需要许可的商品);工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);游艺及娱乐用品销售;数字文化创意技术装备销售;文具用品零售;体育用品及器材零售;国内贸易代理;计算机软硬件及辅助设备零售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:网络文化经营;电视剧制作;广播电视节目制作经营;旅游业务;文物销售;游艺娱乐活动;营业性演出;演出经纪(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。 | 一般项目:文艺创作;组织文化艺术交流活动;会议及展览服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);市场营销策划(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 | 2021-06-16 |
高级管理人员备案 | 黄帅滔 [新增] 黄斌 张莉 [新增] | 黄斌 | 2021-06-16 |
高级管理人员备案 | 张莉 [新增] | 黄斌 [退出] | 2020-12-03 |
经营范围变更 | 一般项目:文艺创作;组织文化艺术交流活动;会议及展览服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);市场营销策划(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 | 文艺制作;音乐培训(不含学历证书及技能培训);文化活动策划及咨询;展览展示服务;商务信息咨询;会议服务;企业营销策划。(以上经营范围不含国家法律、行政法规、国务院决定禁止或限制的项目,依法须批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | 2020-12-03 |
法定代表人变更 | 黄斌 | 张莉 | 2020-12-03 |
地址变更 | 四川省成都市锦江区锦东路555号附23号1层N073(自编号) | 成都市锦江区一环路东五段108号 | 2020-12-03 |
章程修正案备案 | - | 无 | 2020-12-03 |
联络员备案 | 黄斌 *** 备案手机:*** | 张莉 *** 备案手机:*** | 2020-12-03 |
高级管理人员备案 | 黄斌 [新增] | 张莉 [退出] | 2020-12-03 |
其他事项备案 | - | - | 2017-07-25 |
换发证照 | - | - | 2017-07-25 |
其他事项备案 | / | / | 2014-12-09 |
换发证照 | / | / | 2014-12-09 |
补发证照 | / | / | 2012-11-05 |
投资人(股权)变更 | 黄斌;张莉; | 黄斌;李艺星;张莉; | 2010-10-22 |
经理备案 | 黄斌,经理 张莉,执行董事兼总经理 | 黄斌,经理 | 2010-10-22 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 张莉,执行董事兼总经理 | 张莉,执行董事 | 2010-10-22 |
出资比例变更 | 张莉,20%; | 张莉,10%; | 2010-10-22 |
出资额变更 | 10 | 张莉;黄斌; | 2010-10-22 |
出资方式变更 | 张莉,货币;黄斌,货币; | 张莉;黄斌; | 2010-10-22 |
经理备案 | 黄斌,经理张莉,执行董事兼总经理 [新增] | 黄斌,经理 [退出] | 2010-10-22 |
章程备案 | 黄斌,监事 | / | 2010-10-22 |
投资人变更 | 黄斌; 张莉; | 黄斌; 李艺星; [退出] 张莉; | 2010-10-22 |
出资方式变更 | 张莉,货币; 黄斌,货币; | 张莉; 黄斌; | 2010-10-22 |
出资额变更 | 10 | 张莉; 黄斌; | 2010-10-22 |
经营范围变更 | 文艺制作;音乐培训(不含学历证书及技能培训);文化活动策划及咨询;展览展示服务;商务信息咨询;会议服务;企业营销策划(以上项目国家法律法规限制和禁止项目除外)。 | 文艺制作;音乐培训(不含学历证书及技能培训);文化活动策划及咨询;展览展示服务;销售:五金交电、音乐器材(以上项目国家法律法规限制和禁止项目除外)。 | 2010-04-16 |
出资额变更 | 10 | 黄斌; | 2010-01-13 |
高级管理人员备案 | 张莉,执行董事 [新增] | / | 2010-01-12 |
投资人变更 | 黄斌; 李艺星; 张莉; | 陈菁菁; [退出] 黄斌; 李艺星; 张莉; | 2010-01-12 |
投资人居所变更 | 黄斌, 成都市青羊区王家塘街13号1栋1单元5楼11号; 李艺星, 成都市金牛区营门口路4号1栋2单元4号; 张莉, 成都市青羊区王家塘街13号1栋1单元5楼11号; | 黄斌, ; 李艺星, ; 张莉, ; | 2010-01-12 |
出资方式变更 | / | 黄斌; | 2010-01-12 |
经理备案 | 张莉,总经理黄斌,经理 [新增] | 张莉,总经理 [退出] | 2010-01-12 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 张莉,执行董事 | / | 2010-01-12 |
出资比例变更 | 黄斌,80%; | 黄斌,58%; | 2010-01-12 |
投资人(股权)变更 | 黄斌;李艺星;张莉; | 陈菁菁;黄斌;李艺星;张莉; | 2010-01-12 |
投资人居所变更 | 黄斌,成都市青羊区王家塘街13号1栋1单元5楼11号;李艺星,成都市金牛区营门口路4号1栋2单元4号;张莉,成都市青羊区王家塘街13号1栋1单元5楼11号; | 黄斌,;李艺星,;张莉,; | 2010-01-12 |
经理备案 | 张莉,总经理 黄斌,经理 | 张莉,总经理 | 2010-01-12 |
出资额变更 | 10 | 李艺星;黄斌;陈菁菁; | 2009-09-07 |
经理备案 | 张莉,总经理 | / | 2009-09-07 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 黄斌,董事长 陈菁菁,董事 | 黄斌,董事长 陈菁菁,董事兼总经理 | 2009-09-07 |
出资方式变更 | 李艺星,货币;黄斌,货币;陈菁菁,货币; | 李艺星;黄斌;陈菁菁; | 2009-09-07 |
出资比例变更 | 陈菁菁,22%;黄斌,58%; | 陈菁菁,40%;黄斌,40%; | 2009-09-07 |
投资人(股权)变更 | 陈菁菁;黄斌;李艺星;张莉; | 陈菁菁;黄斌;黄曦;李艺星; | 2009-09-07 |
投资人变更 | 陈菁菁; 黄斌; 李艺星; 张莉; [新增] | 陈菁菁; 黄斌; 黄曦; [退出] 李艺星; | 2009-09-07 |
出资额变更 | 10 | 李艺星; 黄斌; 陈菁菁; | 2009-09-07 |
出资方式变更 | 李艺星,货币; 陈菁菁,货币; 黄斌,货币; | 李艺星; 陈菁菁; 黄斌; | 2009-09-07 |
高级管理人员备案 | 黄斌,董事 长陈菁菁,董事 | 黄斌,董事 长陈菁菁,董事兼总经理 | 2009-09-07 |
法定代表人变更 | 张莉,中华人民共和国居民身份证,***** | 陈菁菁,中华人民共和国居民身份证,***** | 2009-09-07 |
经理备案 | 张莉,总经理 [新增] | / | 2009-09-07 |
经营范围变更 | 文艺制作;音乐培训(不含学历证书及技能培训);文化活动策划及咨询;展览展示服务;销售:五金交电、音乐器材(以上项目国家法律法规限制和禁止项目除外)。 | 文艺制作;音乐培训;文化活动策划及咨询;展览展示服务;销售:五金交电、音乐器材(以上项目国家法律法规限制和禁止项目除外)。 | 2009-09-07 |
出资比例变更 | 陈菁菁,22%; 黄斌,58%; | 陈菁菁,40%; 黄斌,40%; | 2009-09-07 |
出资方式变更 | 李艺星,货币; 陈菁菁,货币; 黄曦,货币; | 李艺星; 陈菁菁; 黄曦; | 2009-05-06 |
出资额变更 | 10 | 黄曦; 李艺星; 陈菁菁; | 2009-05-06 |
出资比例变更 | 李艺星,10%; 陈菁菁,40%; 黄曦,10%; | 李艺星,8%; 陈菁菁,47%; 黄曦,5%; | 2009-05-06 |
出资比例变更 | 陈菁菁,40%;黄曦,10%;李艺星,10%; | 陈菁菁,47%;黄曦,5%;李艺星,8%; | 2009-05-06 |
出资方式变更 | 黄曦,货币;李艺星,货币;陈菁菁,货币; | 黄曦;李艺星;陈菁菁; | 2009-05-06 |
出资额变更 | 10 | 黄曦;李艺星;陈菁菁; | 2009-05-06 |
出资比例变更 | 陈菁菁,47%;黄斌,40%; | 陈菁菁,55%;黄斌,45%; | 2009-01-06 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 陈菁菁,董事兼总经理 黄斌,董事长 黄曦,董事 | 陈菁菁,执行董事兼总经理 | 2009-01-06 |
章程备案 | 李艺星,监事 | / | 2009-01-06 |
投资人(股权)变更 | 陈菁菁;黄斌;黄曦;李艺星; | 陈菁菁;黄斌; | 2009-01-06 |
出资额变更 | 10 | 黄斌;陈菁菁; | 2009-01-06 |
出资方式变更 | 黄斌,货币;陈菁菁,货币; | 黄斌;陈菁菁; | 2009-01-06 |
经理备案 | 陈菁菁,董事兼总经理 | 陈菁菁,执行董事兼总经理 | 2009-01-06 |
出资比例变更 | 陈菁菁,47%; 黄斌,40%; | 陈菁菁,55%; 黄斌,45%; | 2009-01-06 |
出资方式变更 | 陈菁菁,货币; 黄斌,货币; | 陈菁菁; 黄斌; | 2009-01-06 |
出资额变更 | 10 | 黄斌; 陈菁菁; | 2009-01-06 |
投资人变更 | 陈菁菁; 黄斌; 黄曦; [新增] 李艺星; [新增] | 陈菁菁; 黄斌; | 2009-01-06 |
高级管理人员备案 | 陈菁菁,董事兼总经理 黄斌,董事 [新增] 长黄曦,董事 [新增] | 陈菁菁,执行董事兼总经理 | 2009-01-06 |
经理备案 | 陈菁菁,执行董事兼总经理 [新增] | / | 2008-10-20 |
投资人变更 | 陈菁菁; 黄斌; | 陈菁菁; 代诗才; [退出] 黄斌; | 2008-10-20 |
出资比例变更 | 陈菁菁,55%; 黄斌,45%; | 陈菁菁,44%; 黄斌,33%; | 2008-10-20 |
出资方式变更 | 陈菁菁,货币; 黄斌,货币; | 陈菁菁; 黄斌; | 2008-10-20 |
出资额变更 | 10 | 黄斌; 陈菁菁; | 2008-10-20 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 陈菁菁,执行董事兼总经理 | 陈菁菁,执行董事 | 2008-10-20 |
出资比例变更 | 陈菁菁,55%;黄斌,45%; | 陈菁菁,44%;黄斌,33%; | 2008-10-20 |
投资人(股权)变更 | 陈菁菁;黄斌; | 陈菁菁;代诗才;黄斌; | 2008-10-20 |
出资额变更 | 10 | 黄斌;陈菁菁; | 2008-10-20 |
出资方式变更 | 黄斌,货币;陈菁菁,货币; | 黄斌;陈菁菁; | 2008-10-20 |
经理备案 | 陈菁菁,执行董事兼总经理 | / | 2008-10-20 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 陈菁菁,执行董事 | / | 2008-08-06 |
出资额变更 | 10 | 代诗才;陈菁菁; | 2008-08-06 |
出资比例变更 | 陈菁菁,44%;代诗才,23%; | 陈菁菁,70%;代诗才,30%; | 2008-08-06 |
投资人(股权)变更 | 陈菁菁;代诗才;黄斌; | 陈菁菁;代诗才; | 2008-08-06 |
经理备案 | 代诗才,经理 | / | 2008-08-06 |
章程备案 | 黄斌,监事 | / | 2008-08-06 |
出资比例变更 | 代诗才,23%; 陈菁菁,44%; | 代诗才,30%; 陈菁菁,70%; | 2008-08-06 |
出资额变更 | 10 | 代诗才; 陈菁菁; | 2008-08-06 |
投资人变更 | 陈菁菁; 代诗才; 黄斌; [新增] | 陈菁菁; 代诗才; | 2008-08-06 |
高级管理人员备案 | 陈菁菁,执行董事 [新增] | / | 2008-08-06 |
经理备案 | 代诗才,经理 [新增] | / | 2008-08-06 |
出资额变更 | 10 | 陈菁菁; 代诗才; | 2008-04-09 |
出资方式变更 | 代诗才,货币; 陈菁菁,货币; | 代诗才; 陈菁菁; | 2008-04-09 |
经营期限变更 | 3999-01-01 | 2008-05-27 | 2008-04-09 |
出资方式变更 | 陈菁菁,货币;代诗才,货币; | 陈菁菁;代诗才; | 2008-04-09 |
出资额变更 | 10 | 陈菁菁;代诗才; | 2008-04-09 |
实收资本变更 | 10 | 0 | 2008-04-09 |
成都同乐源文化传播发展有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
张莉 | 执行董事兼总经理 |
黄斌 | 监事 |
成都同乐源文化传播发展有限公司的注册商标
图片 | 注册号 | 商标名 | 分类 | 分类ID | 状态 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
7363501 | 同乐源 UTMCN | 乐器 | 15 | 商标已注册 | 2009-04-29 | |
7330438 | 同乐源 UTMCN | 医疗园艺 | 44 | 商标已注册 | 2009-04-16 | |
7330427 | 同乐源 UTMCN | 教育娱乐 | 41 | 商标已注册 | 2009-04-16 | |
7330291 | 同乐源 UTMCN | 科学仪器 | 9 | 商标已注册 | 2009-04-16 | |
7363501 | 同乐源 UTMCN | 乐器 | 15 | 商标已注册 | 2009-04-29 | |
7330438 | 同乐源 UTMCN | 医疗园艺 | 44 | 商标已注册 | 2009-04-16 | |
7330427 | 同乐源 UTMCN | 教育娱乐 | 41 | 商标已注册 | 2009-04-16 | |
7330291 | 同乐源 UTMCN | 科学仪器 | 9 | 商标已注册 | 2009-04-16 |
本页是 [成都同乐源文化传播发展有限公司] 在顺企网成都黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。