变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
成员 | 李东明
180(万元)100% | 刘俊杰
91.8(万元)51%
刘永杰
88.2(万元)49% | 2019-12-24 |
成员 | 李东明 | 刘永杰 | 2019-12-24 |
成员 | 李东明(总经理),李东明(执行董事),张剑(监事) | 刘永杰(执行董事),刘俊杰(总经理),夏小刚(监事) | 2019-12-24 |
投资人 | 李东明 180(万元)100% | 刘永杰 88.2(万元)49% 刘俊杰 91.8(万元)51% | 2019-12-24 |
负责人 | 李东明 | 刘永杰 | 2019-12-24 |
董事长或执行董事成员 | 李东明(总经理), [新增]
李东明(执行董事), [新增]
张剑(监事) [新增] | 刘永杰(执行董事), [退出]
刘俊杰(总经理), [退出]
夏小刚(监事) [退出] | 2019-12-24 |
升级换照 | - | - | 2019-12-24 |
一般经营项目 | 建筑材料、钢材的销售;包装材料、日用百货、机械设备、五金产品、电子产品类、通讯设备的销售;电子产品的技术开发与销售;无线电及外部设备、网络游戏、多媒体产品的系统集成及无线数据产品(不含限制项目)的销售;无线接入设备、GSM与CDMA无线直放站设备的销售。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营) | 机械设备、五金产品、电子产品类:通讯设备的销售;无线电及外部设备、网络游戏、多媒体产品的系统集成及无线数据产品(不含限制项目)的销售;无线接入设备、GSM与CDMA无线直放站设备的销售。 | 2019-12-24 |
股东 | 李东明 180(万元)100% [新增] | 刘俊杰 91.8(万元)51%刘永杰 88.2(万元)49% [退出] | 2019-12-24 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司 | 2019-12-24 |
总经理 | 李东明(总经理), [新增]
李东明(执行董事), [新增]
张剑(监事) [新增] | 刘永杰(执行董事), [退出]
刘俊杰(总经理), [退出]
夏小刚(监事) [退出] | 2019-12-24 |
监事信息 | 李东明(总经理), [新增]
李东明(执行董事), [新增]
张剑(监事) [新增] | 刘永杰(执行董事), [退出]
刘俊杰(总经理), [退出]
夏小刚(监事) [退出] | 2019-12-24 |
法定代表人 | 李东明 | 刘永杰 | 2019-12-24 |
市场主体类型变更 | 1151 | 1100 | 2019-12-24 |
负责人变更 | - | - | 2019-12-24 |
投资人变更 | - | - | 2019-12-24 |
- | 建筑材料、钢材的销售;包装材料、日用百货、机械设备、五金产品、电子产品类、通讯设备的销售;电子产品的技术开发与销售;无线电及外部设备、网络游戏、多媒体产品的系统集成及无线数据产品(不含限制项目)的销售;无线接入设备、GSM与CDMA无线直放站设备的销售。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营) | 机械设备、五金产品、电子产品类:通讯设备的销售;无线电及外部设备、网络游戏、多媒体产品的系统集成及无线数据产品(不含限制项目)的销售;无线接入设备、GSM与CDMA无线直放站设备的销售。 | 2019-12-24 |
高级管理人员备案 | - | - | 2019-12-24 |
章程备案 | 2019-12-16 | 2017-12-15 | 2019-12-24 |
一般经营项目 | 机械设备、五金产品、电子产品类:通讯设备的销售;无线电及外部设备、网络游戏、多媒体产品的系统集成及无线数据产品(不含限制项目)的销售;无线接入设备、GSM与CDMA无线直放站设备的销售。 | 通讯产品、电子产品的技术开发与销售;国内贸易,货物及技术进出口。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外) | 2017-12-23 |
章程或章程修正案通过日期 | 2017-12-15 | 2016-02-15 | 2017-12-23 |
章程或章程修正案通过日期 | 2016-02-15 | 2016-02-15 | 2017-08-18 |
地址变更 | 深圳市福田区华强北街道华强电子世界3号楼4C109室 | 深圳市福田区华强北街道华强北路1007号华强广场B座电子卖场一楼H1B001 | 2017-08-18 |
统一社会信用代码 | *****F | - | 2016-07-04 |
其他事项备案 | *****F | - | 2016-07-04 |
住所 | 深圳市福田区华强北街道华强电子世界3号楼4C109室 | 深圳市福田区振华路深纺大厦C座八楼西F42室 | 2016-07-04 |
一照一码升级 | - | - | 2016-07-04 |
一照一码升级 | | | 2016-07-04 |
住所 | 深圳市福田区华强北街道华强北路1007号华强广场B座电子卖场一楼H1B001 | 深圳市福田区振华路深纺大厦C座八楼西F42室 | 2016-07-04 |
章程 | | | 2016-02-26 |
联系电话 | | | 2016-02-26 |
指定联系人 | 姓名: 电话: 邮箱: | 姓名: 电话: 邮箱: | 2016-02-26 |
注册资本 | 人民币180 万元 | 人民币50 万元 | 2016-02-26 |
股东(投资人) | 刘俊杰 91.8000(万元) 51% 刘永杰 88.2000(万元) 49% | 刘永杰 24.5000(万元) 49% 刘俊杰 25.5000(万元) 51% | 2016-02-26 |
指定联系人 | 刘俊杰 91.8(万元)51% 刘永杰 88.2(万元)49% | 刘永杰 24.5(万元)49% 刘俊杰 25.5(万元)51% | 2016-02-26 |
注册资本 | 180( + 260% ) | 50 | 2016-02-26 |
投资人 | 刘俊杰 91.8(万元)51% 刘永杰 88.2(万元)49% | 刘永杰 24.5(万元)49% 刘俊杰 25.5(万元)51% | 2016-02-26 |
其他事项备案 | 股东:刘俊杰;股东:刘永杰;工商联络员:刘州灵; | 股东:刘俊杰;股东:刘永杰;工商联络员:张莹莹; | 2016-02-26 |
章程备案 | 章程备案(包括合伙协议) | 章程备案(包括合伙协议) | 2016-02-26 |
投资人变更 | 股东名称:刘俊杰、出资额:91.800000( + 260% )、出资比例:51;
股东名称:刘永杰、出资额:88.200000( + 260% )、出资比例:49; | 股东名称:刘俊杰、出资额:25.500000、出资比例:51;
股东名称:刘永杰、出资额:24.500000、出资比例:49; | 2016-02-26 |
投资人变更 | 名称:刘俊杰,出资额:91.8( + 260% ),出资比例:51
名称:刘永杰,出资额:88.2( + 260% ),出资比例:49 | 名称:刘永杰,出资额:24.5,出资比例:49
名称:刘俊杰,出资额:25.5,出资比例:51 | 2016-02-26 |
指定联系人 | 刘州灵 | 张莹莹 | 2016-02-26 |
注册资本变更 | 180( + 260% ) | 50 | 2016-02-26 |
股东 | 刘俊杰 91.8000( + 260% )(万元) 51%
刘永杰 88.2000( + 260% )(万元) 49% | 刘永杰 24.5000(万元) 49%
刘俊杰 25.5000(万元) 51% | 2016-02-26 |
注册资本 | 人民币180 万元( + 260% ) | 人民币50 万元 | 2016-02-26 |
指定联系人 | 姓名: 电话: 邮箱: | 姓名: 电话: 邮箱: | 2016-02-26 |
联系电话 | - | - | 2016-02-26 |
章程 | - | - | 2016-02-26 |
成员 | 刘永杰
24.5(万元)49%
刘俊杰
25.5(万元)51% | 刘小华
5(万元)10%
彭庆林
45(万元)90% | 2014-12-16 |
成员 | 刘永杰 | 彭庆林 | 2014-12-16 |
成员 | 刘永杰(执行董事),夏小刚(监事),刘俊杰(总经理) | 彭庆林(执行董事),夏小刚(监事),彭庆林(总经理) | 2014-12-16 |
投资人 | 刘永杰 24.5(万元)49% 刘俊杰 25.5(万元)51% | 刘小华 5(万元)10% 彭庆林 45(万元)90% | 2014-12-16 |
负责人 | 刘永杰 | 彭庆林 | 2014-12-16 |
投资人变更 | 股东名称:刘俊杰、出资额:25.500000、出资比例:51; [新增]
股东名称:刘永杰、出资额:24.500000、出资比例:49; [新增] | 股东名称:彭庆林、出资额:45、出资比例:90; [退出]
股东名称:刘小华、出资额:5、出资比例:10; [退出] | 2014-12-16 |
高管人员 | 刘永杰(执行(常务)董事) [新增]
刘俊杰(总经理) [新增]
夏小刚(监事) | 夏小刚(监事)
彭庆林(总经理) [退出]
彭庆林(执行(常务)董事) [退出] | 2014-12-16 |
联系电话 | - | - | 2014-12-16 |
股东 | 刘永杰 24.5000(万元) 49% [新增]
刘俊杰 25.5000(万元) 51% [新增] | 彭庆林 45(万元) 90% [退出]
刘小华 5(万元) 10% [退出] | 2014-12-16 |
住所 | 深圳市福田区振华路深纺大厦C座八楼西F42室 | 深圳市龙华新区龙华办事处东环一路油松科技大厦9楼B区907-908室 | 2014-12-16 |
董事成员 | 刘永杰(执行(常务)董事) 刘俊杰(总经理) 夏小刚(监事) | 夏小刚(监事) 彭庆林(总经理) 彭庆林(执行(常务)董事) | 2014-12-16 |
法定代表人(负责人) | 刘永杰 | 彭庆林 | 2014-12-16 |
股东(投资人) | 刘永杰 24.5000(万元) 49% 刘俊杰 25.5000(万元) 51% | 彭庆林 45(万元) 90% 刘小华 5(万元) 10% | 2014-12-16 |
联系电话 | | | 2014-12-16 |
高管人员 | 刘永杰(执行(常务)董事) 刘俊杰(总经理) 夏小刚(监事) | 夏小刚(监事) 彭庆林(总经理) 彭庆林(执行(常务)董事) | 2014-12-16 |
负责人变更 | 股东:刘永杰;
股东:刘俊杰;
总经理:刘俊杰;
监事:夏小刚;
董事长:刘永杰;
法定代表人:刘永杰; | 监事:夏小刚;
总经理:彭庆林;
股东:刘小华;
法定代表人:彭庆林;
股东:彭庆林;
董事长:彭庆林; | 2014-12-16 |
高级管理人员备案 | 执行董事:刘永杰 [新增]
总经理:刘俊杰 [新增]
监事:夏小刚 | 监事:夏小刚
执行董事:彭庆林 [退出]
总经理:彭庆林 [退出] | 2014-12-16 |
其他事项备案 | - | - | 2014-12-16 |
董事长或执行董事成员 | 刘永杰(执行董事) [新增] | 彭庆林(执行董事) [退出] | 2014-12-16 |
高管人员 | 刘俊杰(总经理) [新增] | 彭庆林(总经理) [退出] | 2014-12-16 |
投资人变更 | 名称:刘永杰,出资额:24.5,出资比例:49 [新增]
名称:刘俊杰,出资额:25.5,出资比例:51 [新增] | 名称:刘小华,出资额:5,出资比例:10 [退出]
名称:彭庆林,出资额:45,出资比例:90 [退出] | 2014-12-16 |
董事成员 | 刘永杰(执行(常务)董事) [新增]
刘俊杰(总经理) [新增]
夏小刚(监事) | 夏小刚(监事)
彭庆林(总经理) [退出]
彭庆林(执行(常务)董事) [退出] | 2014-12-16 |
其他事项备案 | - | - | 2013-09-13 |
股权 | 刘小华 5(万元)10% [新增]
彭庆林 45(万元)90% | 夏小刚 5(万元)10% [退出]
彭庆林 45(万元)90% | 2013-09-13 |
其他事项备案 | - | - | 2013-07-04 |