深圳君和博瑞投资管理有限公司由专业从事风险投资、投资并购及税收财务专
家团队组建,主要为企业提供投资咨询、企业引战及上市咨询、投资(并购)方案
制定及实施、企业管理、财务规范、内控流程建设等服务。
家团队组建,主要为企业提供投资咨询、企业引战及上市咨询、投资(并购)方案
制定及实施、企业管理、财务规范、内控流程建设等服务。
联系方式
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 深圳君和博瑞投资管理有限公司 |
简称: | 君和博瑞投资管理 |
主要经营产品: | 未提供 |
经营范围: | 投资咨询、企业管理咨询、财务咨询及其它信息咨询(不含证券咨询、人才中介服务和其它限制项目);计算机软硬件技术开发、销售;国内贸易;货物进出口、技术进出口。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外,法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营)^; |
营业执照号码: | 440301106335859 |
发证机关: | 龙华局 |
核准日期: | 2015-01-29 |
经营状态: | 存续 |
成立时间: | 2012年06月20日 |
注册资本: | 10万元人民币 (万元) |
所属分类: | 咨询、投资、加盟公司 » 宝安区咨询、投资、加盟公司 |
所属城市: | 深圳企业网 » 宝安区 » 宝安区龙华 |
顺企编码: | 40501973 |
深圳君和博瑞投资管理有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
黄秋云 | 75% | 人民币7.5万元 |
唐耀纯 | 25% | 人民币2.5万元 |
深圳君和博瑞投资管理有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
其他事项备案 | 股东名称:黄秋云、出资额:7.500000、出资比例:75;股东名称:唐耀纯、出资额:2.500000、出资比例:25; | 股东名称:唐耀纯、出资额:2.500000、出资比例:25;股东名称:李旭文、出资额:7.500000、出资比例:75; | 2015-01-29 |
股权 | 唐耀纯 2.5000(万元) 25% 黄秋云 7.5000(万元) 75% [新增] | 唐耀纯 2.5000(万元) 25% 李旭文 7.5000(万元) 75% [退出] | 2015-01-29 |
股权 | 唐耀纯 2.5000(万元) 25% 黄秋云 7.5000(万元) 75% | 唐耀纯 2.5000(万元) 25% 李旭文 7.5000(万元) 75% | 2015-01-29 |
法定代表人(负责人) | 黄秋云 | 李旭文 | 2015-01-19 |
高管人员 | 黄秋云(执行(常务)董事) 唐耀纯(监事) 黄秋云(总经理) | 李旭文(执行(常务)董事) 李旭文(总经理) 唐耀纯(监事) | 2015-01-19 |
董事成员 | 黄秋云(执行(常务)董事) 唐耀纯(监事) 黄秋云(总经理) | 李旭文(执行(常务)董事) 李旭文(总经理) 唐耀纯(监事) | 2015-01-19 |
成员 | 黄秋云(执行董事),唐耀纯(监事),黄秋云(总经理) | 李旭文(执行董事),李旭文(总经理),唐耀纯(监事) | 2015-01-19 |
负责人 | 黄秋云 | 李旭文 | 2015-01-19 |
负责人变更 | 法定代表人:黄秋云; 总经理:黄秋云; 董事长:黄秋云; 监事:唐耀纯; | 董事长:李旭文; 监事:唐耀纯; 法定代表人:李旭文; 总经理:李旭文; | 2015-01-19 |
高级管理人员备案 | 执行董事:黄秋云 [新增] 监事:唐耀纯 总经理:黄秋云 [新增] | 执行董事:李旭文 [退出] 监事:唐耀纯 总经理:李旭文 [退出] | 2015-01-19 |
董事长或执行董事成员 | 黄秋云(执行董事) [新增] | 李旭文(执行董事) [退出] | 2015-01-19 |
高管人员 | 黄秋云(总经理) [新增] | 李旭文(总经理) [退出] | 2015-01-19 |
董事成员 | 黄秋云(执行(常务)董事) [新增] 唐耀纯(监事) 黄秋云(总经理) [新增] | 李旭文(执行(常务)董事) [退出] 李旭文(总经理) [退出] 唐耀纯(监事) | 2015-01-19 |
高管人员 | 黄秋云(执行(常务)董事) [新增] 唐耀纯(监事) 黄秋云(总经理) [新增] | 李旭文(执行(常务)董事) [退出] 李旭文(总经理) [退出] 唐耀纯(监事) | 2015-01-19 |
住所 | 深圳市龙华新区龙环二路170号美丽365花园C2栋404 | 深圳市龙华新区龙华街道和平东路康乐花园B2栋502 | 2015-01-13 |
成员 | 李旭文(执行董事),李旭文(总经理),唐耀纯(监事) | 李旭文(执行董事),付欣(监事),李旭文(总经理) | 2014-02-10 |
高级管理人员备案 | - | - | 2014-02-10 |
监事信息 | 唐耀纯(监事) [新增] | 付欣(监事) [退出] | 2014-02-10 |
股权 | 李旭文 7.5( + 200% )(万元)75% 唐耀纯 2.5(万元)25% | 付欣 2.5(万元)25% [退出] 陈斌 2.5(万元)25% [退出] 李旭文 2.5(万元)25% 唐耀纯 2.5(万元)25% | 2013-06-05 |
其他事项备案 | - | - | 2013-06-05 |
指定联系人 | 李旭文 | - | 2013-06-05 |
地址变更 | 深圳市龙华新区龙华街道和平东路康乐花园B2栋502 | 深圳市龙华新区龙华办事处清湖社区清华东路78号7楼705(办公场所) | 2013-06-05 |
地址变更 | 深圳市龙华新区龙华办事处清湖社区清华东路78号7楼705(办公场所) | 深圳市福田区华强北路赛格科技工业园三栋六楼1-15轴A-D轴间西6P11(仅限办公) | 2012-07-13 |
深圳君和博瑞投资管理有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
唐耀纯 | 监事 |
黄秋云 | 执行(常务)董事 |
黄秋云 | 总经理 |
本页是 [深圳君和博瑞投资管理有限公司] 在顺企网深圳黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。
相关咨询、投资、加盟公司