内蒙古地质测绘有限责任公司,办公室地址位于内蒙古自治区首府中国乳都呼和浩特,内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区大学西路明珠巷26号,我公司主要提供许可经营项目:无 一般经营项目:测绘甲级;固体矿产勘查甲级;地球物理勘查乙级;水文地质、工程地质、环境地质调查丙级;地质灾害治理工程勘查丙级;地质灾害危险性评估乙级;地质测绘投资经营与管理;矿产品销售。〓
联系方式
- 公司地址:
- 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区大学西路明珠巷26号
- 固定电话:
- 0471-6967526 未核实,仅供参考
- 经理:
- 李国成
- 电子邮件:
- liutong6927628@163.com
- 邮政编码:
- 010000
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
其他联系方式
座机号码 | 0471-6967526 |
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 内蒙古地质测绘有限责任公司 |
简称: | 地质测绘 |
主要经营产品: | 未提供 |
经营范围: | 许可经营项目:无 一般经营项目:测绘甲级;固体矿产勘查甲级;地球物理勘查乙级;水文地质、工程地质、环境地质调查丙级;地质灾害治理工程勘查丙级;地质灾害危险性评估乙级(以上经营范围凭资质证书经营);地质测绘投资经营与管理;矿产品销售(煤炭除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)〓 |
营业执照号码: | 150100000005625 |
发证机关: | 呼和浩特市赛罕区市场监督管理局 |
核准日期: | 2016-06-29 |
经营状态: | 存续 |
成立时间: | 2008年07月25日 |
注册资本: | 525万人民币元 (万元) |
所属分类: | 测绘公司 » 赛罕区测绘公司 |
所属城市: | 呼和浩特企业网 » 赛罕区 » 赛罕区大学西路 |
顺企编码: | 40520326 |
内蒙古地质测绘有限责任公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
内蒙古地质矿产(集团)有限责任公司 | 525万 |
内蒙古地质测绘有限责任公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
经营范围变更 | 测绘服务;国土空间规划编制;通用航空服务;地质灾害治理工程勘查;矿产资源勘查;地质灾害危险性评估;地质灾害治理工程施工;地质灾害治理工程设计;金属与非金属矿产资源地质勘探;建设工程勘察;地质灾害治理工程监理;文物保护工程勘察;出版物印刷;印刷品装订服务;包装装潢印刷品印刷;文件、资料等其他印刷品印刷;地理遥感信息服务;软件开发;计量技术服务;不动产登记代理服务;规划设计管理;土地调查评估服务;土地整治服务;数据处理和存储支持服务;信息系统集成服务;生态资源监测;自然遗迹保护管理;自然生态系统保护管理;资产评估;劳务服务(不含劳务派遣);信息技术咨询服务;地质勘查技术服务;基础地质勘查;地质灾害治理服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);矿业权评估服务;金属矿石销售 | 许可经营项目:无 一般经营项目:测绘甲级;固体矿产勘查甲级;地球物理勘查乙级;水文地质、工程地质、环境地质调查丙级;地质灾害治理工程勘查丙级;地质灾害危险性评估乙级(以上经营范围凭资质证书经营);地质测绘投资经营与管理;矿产品销售(煤炭除外) | 2022-05-27 |
章程备案 | 提交章程修正案 | - | 2022-05-27 |
章程备案 | 提交新版公司章程 | - | 2022-04-20 |
高级管理人员备案 | 丁丽敏 监事会主席 董晓方 董事 [新增] 蒋婷 监事 喇晓军 副董事长 刘通 监事 孙永杰 董事长,经理 王军 董事 [新增] 庄云 董事 [新增] | 丁丽敏 监事会主席 蒋婷 监事 喇晓军 副董事长 刘通 监事 孙永杰 董事长,经理 武立英 董事 [退出] 辛跃武 董事 [退出] 张希德 董事 [退出] | 2022-04-20 |
高级管理人员备案 | 武立英(董事), 喇晓军(副董事长), 丁丽敏(监事会主席), 刘通(监事), 蒋婷(监事), 辛跃武(董事), 张希德(董事), [新增] 孙永杰(董事长,经理) | 武立英(董事), 喇晓军(副董事长), 丁丽敏(监事会主席), 刘通(监事), 蒋婷(监事), 任海霞(董事), [退出] 辛跃武(董事), 孙永杰(经理,董事长) | 2020-12-31 |
负责人变更 | 孙永杰 | 李国成 | 2019-07-16 |
高级管理人员备案 | 武立英(董事), [新增] 喇晓军(副董事长), [新增] 丁丽敏(监事会主席), [新增] 刘通(监事), [新增] 蒋婷(监事), [新增] 任海霞(董事), [新增] 辛跃武(董事), [新增] 孙永杰(董事长,经理) | 郭金平(董事), [退出] 张会先(监事), [退出] 马景金(监事), [退出] 李国成(董事长,总经理), [退出] 李宝龙(监事), [退出] 巩烨(董事), [退出] 孙永杰(副董事长), 贾建峰(董事) [退出] | 2019-07-16 |
联络员备案 | 姓名:刘通 身 | 姓名: 身份证 | 2014-12-02 |
主管部门 | 姓名:刘通 身 [新增] | 姓名: 身份证 | 2014-12-02 |
注册资本变更 | 525( + 61.53846% ) | 325 | 2012-09-10 |
实收资本变更 | 525( + 61.53846% ) | 325 | 2012-09-10 |
投资人变更 | 内蒙古地质矿产(集团)有限责任公司 | 内蒙古地质矿产(集团)有限责任公司 | 2012-09-10 |
内蒙古地质测绘有限责任公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
张会先 | 监事 |
李宝龙 | 监事长 |
马景金 | 监事 |
贾建峰 | 董事 |
巩烨 | 董事 |
李国成 | 董事长兼总经理 |
郭金平 | 董事 |
孙永杰 | 副董事长 |
内蒙古地质测绘有限责任公司投资的公司
投资企业 | 法人代表 | 地址 | 出资比例 |
---|---|---|---|
内蒙古坤宏矿业开发有限责任公司 | 王伟 | 阿鲁科尔沁旗天山镇新城区国土局办公楼 | 6.400% |
内蒙古百利泰矿业有限公司 | 赵玉祥 | 内蒙古阿拉善盟额济纳旗赛汉陶来 | 18.00% |
本页是 [内蒙古地质测绘有限责任公司] 在顺企网呼和浩特黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。
相关测绘公司