深圳市酷铂数码有限公司,办公室地址位于中国第一个经济特区,鹏城深圳,深圳市福田区华强北金茂礼都A座20J,我公司主要提供电子产品、数码产品、通讯产品、计算机及周边配件、安防产品、家用电器、日用品的销售,经营电子商务,国内贸易,货物及技术进出口。
联系方式
相关产品
工商信息和基本资料
深圳市酷铂数码有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
罗师静 | 90% | 人民币45万元 |
杨媛媛 | 10% | 人民币5万元 |
深圳市酷铂数码有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
章程或章程修正案通过日期 | 2022-09-12 | 2021-06-28 | 2022-09-16 |
一般经营项目 | 电子产品、数码产品、通讯产品、计算机及周边配件、安防产品、家用电器、日用品的销售,经营电子商务,国内贸易,货物及技术进出口。电力电子元器件销售;电子产品销售;音响设备销售;计算机软硬件及辅助设备批发;电子元器件零售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 电子产品、数码产品、通讯产品、计算机及周边配件、安防产品、家用电器、日用品的销售,经营电子商务,国内贸易,货物及技术进出口。电力电子元器件销售;电子产品销售;音响设备销售;计算机软硬件及辅助设备批发;电子元器件零售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 2022-09-16 |
许可经营 | 电子元器件制造;音响设备制造;其他电子器件制造; | - | 2021-06-30 |
一般经营项目 | 电子产品、数码产品、通讯产品、计算机及周边配件、安防产品、家用电器、日用品的销售,经营电子商务,国内贸易,货物及技术进出口。电力电子元器件销售;电子产品销售;音响设备销售;计算机软硬件及辅助设备批发;电子元器件零售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 电子产品、数码产品、通讯产品、计算机及周边配件、安防产品、家用电器、日用品的销售,经营电子商务,国内贸易,货物及技术进出口。 | 2021-06-30 |
章程或章程修正案通过日期 | 2021-06-28 | 2021-04-18 | 2021-06-30 |
许可信息 | 《建设项目环境影响审查批复》() | - | 2021-06-30 |
章程修正案 | - | - | 2021-06-30 |
地址 | 深圳市龙岗区平湖街道禾花社区平吉大道北159号恒路E时代大厦1731B | 深圳市福田区沙头街道天安社区深南大道6015号本元大厦24A22D | 2021-06-30 |
投资人 | 罗师静 45(万元)90%杨媛媛 5(万元)10% | 曹启宽 25(万元)50%李双 25(万元)50% | 2021-04-19 |
负责人 | 罗师静 | 曹启宽 | 2021-04-19 |
成员 | 杨媛媛(监事),罗师静(执行董事),罗师静(总经理) | 曹启宽(执行董事),李双(监事),曹启宽(总经理) | 2021-04-19 |
董事长或执行董事成员 | 杨媛媛(监事), [新增] 罗师静(执行董事), [新增] 罗师静(总经理) [新增] | 曹启宽(执行董事), [退出] 李双(监事), [退出] 曹启宽(总经理) [退出] | 2021-04-19 |
章程或章程修正案通过日期 | 2021-04-18 | 2020-07-09 | 2021-04-19 |
总经理 | 杨媛媛(监事), [新增] 罗师静(执行董事), [新增] 罗师静(总经理) [新增] | 曹启宽(执行董事), [退出] 李双(监事), [退出] 曹启宽(总经理) [退出] | 2021-04-19 |
监事信息 | 杨媛媛(监事), [新增] 罗师静(执行董事), [新增] 罗师静(总经理) [新增] | 曹启宽(执行董事), [退出] 李双(监事), [退出] 曹启宽(总经理) [退出] | 2021-04-19 |
指定联系人 | 罗师静 | 曹启宽 | 2021-04-19 |
章程修正案 | - | - | 2020-07-10 |
章程或章程修正案通过日期 | 2020-07-09 | 2019-03-28 | 2020-07-10 |
地址 | 深圳市福田区沙头街道天安社区深南大道6015号本元大厦24A22D | 深圳市福田区福田街道福南社区深南中路3039号国际文化大厦1510 | 2020-07-10 |
地址变更 | 深圳市福田区福田街道福南社区深南中路3039号国际文化大厦1510 | 深圳市福田区华强北街道福强社区深南中路2008号华联大厦1503 | 2019-04-08 |
指定联系人 | 曹启宽 | 卢小花 | 2019-04-08 |
其他事项备案 | 工商联络员:曹启宽; | 工商联络员:卢小花; | 2019-04-08 |
章程备案 | 2019-03-28 | 2018-05-29 | 2019-04-08 |
地址变更 | 深圳市福田区华强北街道福强社区深南中路2008号华联大厦1503 | 深圳市福田区华强北金茂礼都A座20J | 2018-06-01 |
章程或章程修正案通过日期 | 2018-05-29 | 1900-01-01 | 2018-06-01 |
地址变更 | 深圳市福田区华强北街道福强社区深南中路2008号华联大厦1503 | 深圳市福田区华强北金茂礼都A座20J | 2018-05-31 |
章程备案 | 2018-05-29 | 1900-01-01 | 2018-05-31 |
一照一码换照 | *****J | - | 2017-06-07 |
统一社会信用代码 | *****J | - | 2017-06-07 |
其他事项备案 | *****J | - | 2017-06-07 |
其他事项备案 | *****J | - | 2017-06-06 |
投资人变更 | 股东名称:曹启宽、出资额:25、出资比例:50;股东名称:李双、出资额:25、出资比例:50; | 股东名称:卢小花、出资额:25、出资比例:50;股东名称:卢致亮、出资额:25、出资比例:50; | 2015-03-10 |
负责人变更 | 股东:李双;总经理:曹启宽;监事:李双;法定代表人:曹启宽;董事长:曹启宽;股东:曹启宽; | 监事:卢致亮;董事长:卢小花;总经理:卢小花;股东:卢小花;法定代表人:卢小花;股东:卢致亮; | 2015-03-10 |
地址变更 | 深圳市福田区华强北金茂礼都A座20J | 深圳市龙华新区龙华街道东明大厦607 | 2015-03-10 |
高级管理人员备案 | 执行董事:曹启宽;总经理:曹启宽;监事:李双; | 总经理:卢小花;执行董事:卢小花;监事:卢致亮; | 2015-03-10 |
股东 | 曹启宽25(万元)50%李双25(万元)50% | 卢致亮25(万元)50%卢小花25(万元)50% | 2015-03-10 |
负责人变更 | 曹启宽 | 卢小花 | 2015-03-10 |
投资人变更 | 名称,出资额,出资比例(%)曹启宽,25,50李双,25,50 | 名称,出资额,出资比例(%)卢致亮,25,50卢小花,25,50 | 2015-03-10 |
监事成员 | 卢小花(执行(常务)董事) 卢小花(总经理) 卢致亮(监事) | 曹启宽(总经理) 曹启宽(执行(常务)董事) 李双(监事) | 2015-03-10 |
高管人员 | 卢小花(执行(常务)董事) 卢小花(总经理) 卢致亮(监事) | 曹启宽(总经理) 曹启宽(执行(常务)董事) 李双(监事) | 2015-03-10 |
董事成员 | 卢小花(执行(常务)董事) 卢小花(总经理) 卢致亮(监事) | 曹启宽(总经理) 曹启宽(执行(常务)董事) 李双(监事) | 2015-03-10 |
股东(投资人) | 卢致亮 25(万元) 50% 卢小花 25(万元) 50% | 曹启宽 25(万元) 50% 李双 25(万元) 50% | 2015-03-10 |
法定代表人(负责人) | 卢小花 | 曹启宽 | 2015-03-10 |
住所 | 深圳市龙华新区龙华街道东明大厦607 | 深圳市福田区华强北金茂礼都A座20J | 2015-03-10 |
成员 | 曹启宽 | 卢小花 | 2015-03-10 |
成员 | 曹启宽 25(万元)50% 李双 25(万元)50% | 卢致亮 25(万元)50% 卢小花 25(万元)50% | 2015-03-10 |
成员 | 曹启宽(执行董事),曹启宽(总经理),李双(监事) | 卢致亮(监事),卢小花(总经理),卢小花(执行董事) | 2015-03-10 |
投资人 | 曹启宽 25(万元)50% 李双 25(万元)50% | 卢致亮 25(万元)50% 卢小花 25(万元)50% | 2015-03-10 |
负责人 | 曹启宽 | 卢小花 | 2015-03-10 |
高级管理人员备案 | 执行董事:曹启宽 [新增] 总经理:曹启宽 [新增] 监事:李双 [新增] | 总经理:卢小花 [退出] 执行董事:卢小花 [退出] 监事:卢致亮 [退出] | 2015-03-10 |
负责人变更 | 股东:李双; 总经理:曹启宽; 监事:李双; 法定代表人:曹启宽; 董事长:曹启宽; 股东:曹启宽; | 监事:卢致亮; 董事长:卢小花; 总经理:卢小花; 股东:卢小花; 法定代表人:卢小花; 股东:卢致亮; | 2015-03-10 |
投资人变更 | 股东名称:曹启宽、出资额:25、出资比例:50; [新增] 股东名称:李双、出资额:25、出资比例:50; [新增] | 股东名称:卢小花、出资额:25、出资比例:50; [退出] 股东名称:卢致亮、出资额:25、出资比例:50; [退出] | 2015-03-10 |
董事长或执行董事成员 | 曹启宽(执行董事) [新增] | 卢小花(执行董事) [退出] | 2015-03-10 |
监事信息 | 李双(监事) [新增] | 卢致亮(监事) [退出] | 2015-03-10 |
高管人员 | 曹启宽(总经理) [新增] | 卢小花(总经理) [退出] | 2015-03-10 |
投资人变更 | 名称:曹启宽,出资额:25,出资比例:50 [新增] 名称:李双,出资额:25,出资比例:50 [新增] | 名称:卢致亮,出资额:25,出资比例:50 [退出] 名称:卢小花,出资额:25,出资比例:50 [退出] | 2015-03-10 |
住所 | 深圳市福田区华强北金茂礼都A座20J | 深圳市龙华新区龙华街道东明大厦607 | 2015-03-10 |
股东 | 曹启宽 25(万元) 50% [新增] 李双 25(万元) 50% [新增] | 卢致亮 25(万元) 50% [退出] 卢小花 25(万元) 50% [退出] | 2015-03-10 |
监事成员 | 曹启宽(执行(常务)董事) [新增] 曹启宽(总经理) [新增] 李双(监事) [新增] | 卢致亮(监事) [退出] 卢小花(总经理) [退出] 卢小花(执行(常务)董事) [退出] | 2015-03-10 |
董事成员 | 曹启宽(执行(常务)董事) [新增] 曹启宽(总经理) [新增] 李双(监事) [新增] | 卢致亮(监事) [退出] 卢小花(总经理) [退出] 卢小花(执行(常务)董事) [退出] | 2015-03-10 |
高管人员 | 曹启宽(执行(常务)董事) [新增] 曹启宽(总经理) [新增] 李双(监事) [新增] | 卢致亮(监事) [退出] 卢小花(总经理) [退出] 卢小花(执行(常务)董事) [退出] | 2015-03-10 |
法定代表人 | 曹启宽 | 卢小花 | 2015-03-10 |
地址变更 | 深圳市福田区华强北金茂礼都A座20J | 深圳市龙华新区龙华街道东明大厦607 | 2015-03-09 |
本页是 [深圳市酷铂数码有限公司] 在顺企网深圳黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。