变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
负责人变更 | 李源新 | 王世军 | 2020-06-12 |
高级管理人员备案 | 1李源新执行董事;2李源新经理;3汪湧监事; | 1王世军执行董事;2汪湧监事;3王一薇经理; | 2020-06-12 |
投资人变更 | 1大连合川创意产业管理有限公司; | 1大连合川创意产业管理有限公司;2辽宁天谷屹仓园商贸有限公司; | 2020-06-12 |
高级管理人员备案 | 李源新执行董事 [新增]
李源新经理 [新增]
汪湧监事 | 王世军执行董事 [退出]
汪湧监事
王一薇经理 [退出] | 2020-06-12 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2020-06-12 |
投资人变更 | 大连合川创意产业管理有限公司; | 大连合川创意产业管理有限公司;
辽宁天谷屹仓园商贸有限公司; [退出] | 2020-06-12 |
经营范围变更 | 房屋出租、写字间出租;建筑技术咨询、经济信息咨询(不得从事教育培训及办学);国内一般贸易(法律、法规禁止的项目除外;法律、法规限制的项目取得许可证后方可经营)*** | 房屋出租、写字间出租;建筑技术咨询、经济信息咨询;国内一般贸易(法律、法规禁止的项目除外;法律、法规限制的项目取得许可证后方可经营)*** | 2019-04-17 |
投资人变更 | 1大连合川创意产业管理有限公司;2辽宁天谷屹仓园商贸有限公司; | 1李源新;2汪湧; | 2019-04-17 |
负责人变更 | 王世军 | 李源新 | 2019-04-17 |
高级管理人员备案 | 1王世军执行董事;2汪湧监事;3王一薇经理; | 1李源新执行董事;2汪湧监事;3王一薇经理; | 2019-04-17 |
投资人变更 | 大连合川创意产业管理有限公司; [新增]
辽宁天谷屹仓园商贸有限公司; [新增] | 李源新; [退出]
汪湧; [退出] | 2019-04-17 |
高级管理人员备案 | 王世军执行董事 [新增]
汪湧监事
王一薇经理 | 李源新执行董事 [退出]
汪湧监事
王一薇经理 | 2019-04-17 |
负责人变更 | 李源新 | 汪怡敏 | 2018-12-19 |
高级管理人员备案 | 1李源新执行董事;2汪湧监事;3王一薇经理; | 1汪怡敏执行董事;2汪湧监事;3王一薇经理; | 2018-12-19 |
高级管理人员备案 | 李源新执行董事 [新增]
汪湧监事
王一薇经理 | 汪怡敏执行董事 [退出]
汪湧监事
王一薇经理 | 2018-12-19 |
高级管理人员备案 | 1汪怡敏执行董事;2汪湧监事;3王一薇经理; | 1汪湧监事;2王一薇经理;3李源新执行董事; | 2018-11-01 |
负责人变更 | 汪怡敏 | 李源新 | 2018-11-01 |
高级管理人员备案 | 汪怡敏执行董事 [新增]
汪湧监事
王一薇经理 | 汪湧监事
王一薇经理
李源新执行董事 [退出] | 2018-11-01 |
高级管理人员备案 | 1汪湧监事;2王一薇经理;3李源新执行董事; | 1杨玉监事;2王一薇经理;3李源新执行董事; | 2018-04-11 |
投资人变更 | 1李源新;2汪湧; | 1李源新;2大连韬盛集团有限公司; | 2018-04-11 |
投资人变更 | 李源新;
汪湧; [新增] | 李源新;
大连韬盛集团有限公司; [退出] | 2018-04-11 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 其他有限责任公司 | 2018-04-11 |
高级管理人员备案 | 汪湧监事 [新增]
王一薇经理
李源新执行董事 | 杨玉监事 [退出]
王一薇经理
李源新执行董事 | 2018-04-11 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 其他有限责任公司 | 2018-04-10 |
高级管理人员备案 | 1汪湧监事;2王一薇经理;3李源新执行董事; | 1杨玉监事;2王一薇经理;3李源新执行董事; | 2018-04-10 |
投资人变更 | 1李源新;2汪湧; | 1李源新;2大连韬盛集团有限公司; | 2018-04-10 |
负责人变更 | 李源新 | 汪怡敏 | 2017-11-17 |
投资人变更 | 1李源新;2大连韬盛集团有限公司; | 1汪怡敏;2大连韬盛集团有限公司; | 2017-11-17 |
高级管理人员备案 | 1杨玉监事;2王一薇经理;3李源新执行董事; | 1杨玉监事;2王一薇经理;3汪怡敏执行董事; | 2017-11-17 |
投资人变更 | 李源新; [新增]
大连韬盛集团有限公司; | 汪怡敏; [退出]
大连韬盛集团有限公司; | 2017-11-17 |
高级管理人员备案 | 杨玉监事
王一薇经理
李源新执行董事 [新增] | 杨玉监事
王一薇经理
汪怡敏执行董事 [退出] | 2017-11-17 |
投资人变更 | 1李源新;2大连韬盛集团有限公司; | 1汪怡敏;2大连韬盛集团有限公司; | 2017-11-16 |
高级管理人员备案 | 1杨玉监事;2王一薇经理;3李源新执行董事; | 1杨玉监事;2王一薇经理;3汪怡敏执行董事; | 2017-11-16 |
投资人变更 | 1汪怡敏;2大连韬盛集团有限公司; | 1王一薇;2大连韬盛集团有限公司; | 2017-07-13 |
投资人变更 | 汪怡敏; [新增]
大连韬盛集团有限公司; | 王一薇; [退出]
大连韬盛集团有限公司; | 2017-07-13 |
投资人变更 | 1汪怡敏;2大连韬盛集团有限公司; | 1王一薇;2大连韬盛集团有限公司; | 2017-07-12 |
负责人变更 | 汪怡敏 | 汪国溪 | 2015-07-09 |
高级管理人员备案 | 王一薇职务:经理法定代表人标志:否,
杨玉职务:监事法定代表人标志:否,
汪怡敏职务:执行董事法定代表人标志:是 [新增] | 王一薇职务:经理法定代表人标志:否,
杨玉职务:监事法定代表人标志:否,
汪国溪职务:执行董事法定代表人标志:是 [退出] | 2015-07-09 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1.王一薇 职务: 经理 法定代表人标志: 否,2.杨玉 职务: 监事 法定代表人标志: 否,3.汪怡敏 职务: 执行董事 法定代表人标志: 是 | 1.王一薇 职务: 经理 法定代表人标志: 否,2.杨玉 职务: 监事 法定代表人标志: 否,3.汪国溪 职务: 执行董事 法定代表人标志: 是 | 2015-07-09 |
负责人变更 | 汪怡敏 | 汪国溪 | 2015-07-08 |
高级管理人员备案 | 1.王一薇 职务: 经理 法定代表人标志: 否,2.杨玉 职务: 监事 法定代表人标志: 否,3.汪怡敏 职务: 执行董事 法定代表人标志: 是 | 1.王一薇 职务: 经理 法定代表人标志: 否,2.杨玉 职务: 监事 法定代表人标志: 否,3.汪国溪 职务: 执行董事 法定代表人标志: 是 | 2015-07-08 |
负责人变更 | 汪国溪 | 王一薇 | 2015-06-26 |
高级管理人员备案 | 汪国溪职务:执行董事法定代表人标志:是, [新增]
王一薇职务:经理法定代表人标志:否,
杨玉职务:监事法定代表人标志:否 | 王一薇职务:执行董事法定代表人标志:是,
王一薇职务:经理法定代表人标志:否,
杨玉职务:监事法定代表人标志:否 | 2015-06-26 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1.汪国溪 职务: 执行董事 法定代表人标志: 是,2.王一薇 职务: 经理 法定代表人标志: 否,3.杨玉 职务: 监事 法定代表人标志: 否 | 1.王一薇 职务: 执行董事 法定代表人标志: 是,2.王一薇 职务: 经理 法定代表人标志: 否,3.杨玉 职务: 监事 法定代表人标志: 否 | 2015-06-26 |
负责人变更 | 汪国溪 | 王一薇 | 2015-06-25 |
高级管理人员备案 | 1.汪国溪 职务: 执行董事 法定代表人标志: 是,2.王一薇 职务: 经理 法定代表人标志: 否,3.杨玉 职务: 监事 法定代表人标志: 否 | 1.王一薇 职务: 执行董事 法定代表人标志: 是,2.王一薇 职务: 经理 法定代表人标志: 否,3.杨玉 职务: 监事 法定代表人标志: 否 | 2015-06-25 |
注册资本变更 | 3000 | 50 | 2015-01-07 |
注册资本变更 | 3000( + 5900% ) | 50 | 2015-01-07 |
登记机关变更 | 大连市工商行政管理局 | 大连市沙河口区市场监督管理局 | 2015-01-07 |
期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | 1974-12-10 | 1974-12-10/2015-08-03 | 2015-01-07 |
注册资本变更 | 3000 | 50 | 2015-01-06 |
登记机关变更 | 大连市工商行政管理局 | 大连市沙河口区市场监督管理局 | 2015-01-06 |
期限变更 | 1974-12-10 | 1974-12-10/2015-08-03 | 2015-01-06 |
负责人变更 | 王一薇 | 汪国溪 | 2014-12-30 |
投资人信息变更 | 1.王一薇,2.大连韬盛集团有限公司 | 1.王一薇,2.杨玉 | 2014-12-30 |
章程备案 | 2014-12-30 | 2014-12-30 | 2014-12-30 |
投资人变更 | 王一薇,
大连韬盛集团有限公司 | 王一薇,
杨玉 | 2014-12-30 |
高级管理人员备案 | 王一薇职务:经理法定代表人标志:否, [新增]
王一薇职务:执行董事法定代表人标志:是, [新增]
杨玉职务:监事法定代表人标志:否 [新增] | 汪国溪职务:总经理法定代表人标志:否, [退出]
汪国溪职务:执行董事法定代表人标志:是, [退出]
樊树懋职务:监事法定代表人标志:否 [退出] | 2014-12-30 |
市场主体类型变更 | 其他有限责任公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2014-12-30 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1.王一薇 职务: 经理 法定代表人标志: 否,2.王一薇 职务: 执行董事 法定代表人标志: 是,3.杨玉 职务: 监事 法定代表人标志: 否 | 1.汪国溪 职务: 总经理 法定代表人标志: 否,2.汪国溪 职务: 执行董事 法定代表人标志: 是,3.樊树懋 职务: 监事 法定代表人标志: 否 | 2014-12-30 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 1.王一薇,2.大连韬盛集团有限公司 | 1.王一薇,2.杨玉 | 2014-12-30 |
市场主体类型变更 | 其他有限责任公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2014-12-29 |
投资人变更 | 1.王一薇,2.大连韬盛集团有限公司 | 1.王一薇,2.杨玉 | 2014-12-29 |
高级管理人员备案 | 1.王一薇 职务: 经理 法定代表人标志: 否,2.王一薇 职务: 执行董事 法定代表人标志: 是,3.杨玉 职务: 监事 法定代表人标志: 否 | 1.汪国溪 职务: 总经理 法定代表人标志: 否,2.汪国溪 职务: 执行董事 法定代表人标志: 是,3.樊树懋 职务: 监事 法定代表人标志: 否 | 2014-12-29 |
登记机关变更 | 大连市沙河口区工商行政管理局 | 大连市工商行政管理局 | 2014-08-25 |
登记机关变更 | 大连市沙河口区工商行政管理局 | 大连市工商行政管理局 | 2014-08-24 |
投资人信息变更 | 1.王一薇认缴出资额:24.500000实缴出资额:24.500000,2.杨玉认缴出资额:25.500000实缴出资额:25.500000 | 1.赵毅认缴出资额:6实缴出资额:6,2.徐向勇认缴出资额:6实缴出资额:6,3.孙光炬认缴出资额:6实缴出资额:6,4.汪国溪认缴出资额:24.500000实缴出资额:24.500000,5.包玉贵认缴出资额:7.500000实缴出资额:7.500000 | 2012-02-27 |
投资人变更 | 王一薇认缴出资额:24.500000实缴出资额:24.500000,
杨玉认缴出资额:25.500000实缴出资额:25.500000 | 赵毅认缴出资额:6实缴出资额:6,
徐向勇认缴出资额:6实缴出资额:6,
孙光炬认缴出资额:6实缴出资额:6,
汪国溪认缴出资额:24.500000实缴出资额:24.500000,
包玉贵认缴出资额:7.500000实缴出资额:7.500000 | 2012-02-27 |
投资人变更 | 王一薇出资期次:1本期实缴出资额:24.500000出资方式:货币出资日期:2005-06-22,
杨玉出资期次:1本期实缴出资额:25.500000出资方式:货币出资日期:2005-06-22 | 空白 [退出] | 2012-02-27 |
投资人变更 | 王一薇出资期次:1本期认缴出资额:24.500000出资方式:货币出资时间至:2005-06-22,
杨玉出资期次:1本期认缴出资额:25.500000出资方式:货币出资时间至:2005-06-22 | 空白 [退出] | 2012-02-27 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 1.王一薇 出资期次: 1 本期认缴出资额: 24.500000 出资方式: 货币 出资时间至: 2005-06-22,2.杨玉 出资期次: 1 本期认缴出资额: 25.500000 出资方式: 货币 出资时间至: 2005-06-22 | 空白 | 2012-02-27 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 1.王一薇 出资期次: 1 本期实缴出资额: 24.500000 出资方式: 货币 出资日期: 2005-06-22,2.杨玉 出资期次: 1 本期实缴出资额: 25.500000 出资方式: 货币 出资日期: 2005-06-22 | 空白 | 2012-02-27 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 1.王一薇 认缴出资额: 24.500000 实缴出资额: 24.500000,2.杨玉 认缴出资额: 25.500000 实缴出资额: 25.500000 | 1.赵毅 认缴出资额: 6 实缴出资额: 6,2.徐向勇 认缴出资额: 6 实缴出资额: 6,3.孙光炬 认缴出资额: 6 实缴出资额: 6,4.汪国溪 认缴出资额: 24.500000 实缴出资额: 24.500000,5.包玉贵 认缴出资额: 7.500000 实缴出资额: 7.500000 | 2012-02-27 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1.汪国溪 职务: 总经理 法定代表人标志: 否,2.汪国溪 职务: 执行董事 法定代表人标志: 是,3.樊树懋 职务: 监事 法定代表人标志: 否 | 1.赵毅 职务: 法定代表人标志: 是,2.徐向勇 职务: 法定代表人标志: 是,3.汪国溪 职务: 总经理 法定代表人标志: 否,4.汪国溪 职务: 执行董事 法定代表人标志: 是,5.王一薇 职务: 法定代表人标志: 是,6.樊树懋 职务: 监事 法定代表人标志: 否,7.汪国溪 职务: 法定代表人标志: 是,8.包玉贵 职务: 法定代表人标志: 是,9.孙光炬 职务: 法定代表人标志: 是 | 2011-06-01 |
投资人信息变更 | 1.汪国溪认缴出资额:24.500000实缴出资额:24.500000,2.包玉贵认缴出资额:7.500000实缴出资额:7.500000,3.徐向勇认缴出资额:6实缴出资额:6,4.孙光炬认缴出资额:6实缴出资额:6,5.赵毅认缴出资额:6实缴出资额:6 | 1.邵剑虹认缴出资额:44实缴出资额:44,2.王一薇认缴出资额:6实缴出资额:6 | 2011-06-01 |
高级管理人员备案 | 1.汪国溪 职务: 总经理 法定代表人标志: 否,2.汪国溪 职务: 执行董事 法定代表人标志: 是,3.樊树懋 职务: 监事 法定代表人标志: 否 | 1.赵毅 职务: 法定代表人标志: 是,2.徐向勇 职务: 法定代表人标志: 是,3.汪国溪 职务: 总经理 法定代表人标志: 否,4.汪国溪 职务: 执行董事 法定代表人标志: 是,5.王一薇 职务: 法定代表人标志: 是,6.樊树懋 职务: 监事 法定代表人标志: 否,7.汪国溪 职务: 法定代表人标志: 是,8.包玉贵 职务: 法定代表人标志: 是,9.孙光炬 职务: 法定代表人标志: 是 | 2011-06-01 |
投资人变更 | 1.汪国溪 认缴出资额: 24.500000 实缴出资额: 24.500000,2.包玉贵 认缴出资额: 7.500000 实缴出资额: 7.500000,3.徐向勇 认缴出资额: 6 实缴出资额: 6,4.孙光炬 认缴出资额: 6 实缴出资额: 6,5.赵毅 认缴出资额: 6 实缴出资额: 6 | 1.邵剑虹 认缴出资额: 44 实缴出资额: 44,2.王一薇 认缴出资额: 6 实缴出资额: 6 | 2011-06-01 |
投资人变更 | 汪国溪认缴出资额:24.500000实缴出资额:24.500000,
包玉贵认缴出资额:7.500000实缴出资额:7.500000,
徐向勇认缴出资额:6实缴出资额:6,
孙光炬认缴出资额:6实缴出资额:6,
赵毅认缴出资额:6实缴出资额:6 | 邵剑虹认缴出资额:44实缴出资额:44,
王一薇认缴出资额:6实缴出资额:6 | 2011-06-01 |
高级管理人员备案 | 汪国溪职务:总经理法定代表人标志:否,
汪国溪职务:执行董事法定代表人标志:是,
樊树懋职务:监事法定代表人标志:否 | 赵毅职务:法定代表人标志:是, [退出]
徐向勇职务:法定代表人标志:是, [退出]
汪国溪职务:总经理法定代表人标志:否,
汪国溪职务:执行董事法定代表人标志:是,
王一薇职务:法定代表人标志:是, [退出]
樊树懋职务:监事法定代表人标志:否,
汪国溪职务:法定代表人标志:是,
包玉贵职务:法定代表人标志:是, [退出]
孙光炬职务:法定代表人标志:是 [退出] | 2011-06-01 |
投资人信息变更 | 1.邵剑虹认缴出资额:44实缴出资额:44,2.王一薇认缴出资额:6实缴出资额:6 | 1.赵毅认缴出资额:6实缴出资额:6,2.汪国溪认缴出资额:24.500000实缴出资额:24.500000,3.包玉贵认缴出资额:7.500000实缴出资额:7.500000,4.徐向勇认缴出资额:6实缴出资额:6,5.孙光炬认缴出资额:6实缴出资额:6 | 2011-01-28 |
投资人变更 | 1.邵剑虹 认缴出资额: 44 实缴出资额: 44,2.王一薇 认缴出资额: 6 实缴出资额: 6 | 1.赵毅 认缴出资额: 6 实缴出资额: 6,2.汪国溪 认缴出资额: 24.500000 实缴出资额: 24.500000,3.包玉贵 认缴出资额: 7.500000 实缴出资额: 7.500000,4.徐向勇 认缴出资额: 6 实缴出资额: 6,5.孙光炬 认缴出资额: 6 实缴出资额: 6 | 2011-01-28 |
投资人变更 | 邵剑虹认缴出资额:44实缴出资额:44,
王一薇认缴出资额:6实缴出资额:6 | 赵毅认缴出资额:6实缴出资额:6,
汪国溪认缴出资额:24.500000实缴出资额:24.500000,
包玉贵认缴出资额:7.500000实缴出资额:7.500000,
徐向勇认缴出资额:6实缴出资额:6,
孙光炬认缴出资额:6实缴出资额:6 | 2011-01-28 |
经营范围变更(含业务范围变更) | 房屋出租、写字间出租;建筑技术咨询、经济信息咨询;国内一般贸易(法律、法规禁止的项目除外;法律、法规限制的项目取得许可证后方可经营)*** | 房屋出租、写字间出租;建筑技术咨询、经济信息咨询;物业管理;国内一般贸易(法律、法规禁止的项目除外;法律、法规限制的项目取得许可证后方可经营)*** | 2007-04-29 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 50 | 507 | 2005-08-04 |
期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | 1974-12-10 / 2015-08-03 | 1974-12-10 / 空 | 2005-08-04 |
经营范围变更(含业务范围变更) | 房屋出租、写字间出租;建筑技术咨询、经济信息咨询;物业管理;国内一般贸易(法律、法规禁止的项目除外;法律、法规限制的项目取得许可证后方可经营)*** | 机械、电子、建筑方面的技术咨询服务 | 2005-08-04 |
实收资本变更 | 50 | 0 | 2005-08-04 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 1: 股东类型:自然人;外地驻连码:;股东名称:汪国溪;注册号/证件号:210204450420049;股份数:0;出资额:24.5000;占百分比:49;住所:大连市。
2: 股东类型:自然人;外地驻连码:;股东名称:包玉贵;注册号/证件号:210203520322351;股份数:0;出资额:7.5000;占百分比:15;住所:大连市。
3: 股东类型:自然人;外地驻连码:;股东名称:徐向勇;注册号/证件号:210204490501581;股份数:0;出资额:6;占百分比:12;住所:大连市。
4: 股东类型:自然人;外地驻连码:;股东名称:孙光炬;注册号/证件号:210203531110477;股份数:0;出资额:6;占百分比:12;住所:大连市。
5: 股东类型:自然人;外地驻连码:;股东名称:赵毅;注册号/证件号:210202491026591;股份数:0;出资额:6;占百分比:12;住所:大连市。
| 空白 | 2005-08-04 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1:姓名:汪国溪;性别:男; 职务:执行董事;住所:大连市;证件名称:身份证;证件号码:******;产生方式:选举。
2:姓名:汪国溪;性别:男; 职务:总经理;住所:大连市;证件名称:身份证;证件号码:******;产生方式:聘用。
3:姓名:樊树懋;性别:男; 职务:监事;住所:大连市;证件名称:身份证;证件号码:******;产生方式:选举。
| 空白 | 2005-08-04 |
期限变更 | 1974-12-10/2015-08-03 | 1974-12-10/空 | 2005-08-04 |
名称变更 | 大连华兴大厦有限公司 | 大连华兴实业总公司 | 2005-08-04 |
市场主体类型变更 | 自然人出资有限责任公司 | 国有经济 | 2005-08-04 |
登记机关变更 | 大连市工商局 | 沙河口分局 | 2005-07-14 |
经营范围变更(含业务范围变更) | 经销金属材料建筑材料机电产品五交化商品百 货矿产品农副产品(不含粮油)水产品革皮服 装加工天燃草木养料 | 电气水暖管道安装经销金属材料建筑材料木材 机电产品五交化商品百货矿产品农副产品(不 含粮油)水产品革皮服装加工天燃草木养料 | 2001-04-20 |