变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
成员 | 李絮(总经理) | 王贺(总经理) | 2021-01-21 |
总经理 | 李絮(总经理) [新增] | 王贺(总经理) [退出] | 2021-01-21 |
章程修正案 | - | - | 2020-11-19 |
地址 | 深圳市福田区沙头街道天安社区深南大道6017号都市阳光名苑1栋26B | 深圳市福田区沙头街道天安社区深南大道6017号都市阳光名苑3栋32A | 2020-11-19 |
章程或章程修正案通过日期 | 2020-11-16 | 2020-07-01 | 2020-11-19 |
章程或章程修正案通过日期 | 2020-07-01 | 2018-12-17 | 2020-07-06 |
章程修正案 | - | - | 2020-07-06 |
地址 | 深圳市福田区沙头街道天安社区深南大道6017号都市阳光名苑3栋32A | 深圳市福田区香蜜湖街道竹林社区紫竹七道18号中国经贸大厦13层C-2 | 2020-07-06 |
升级换照 | - | - | 2020-07-06 |
地址变更 | 深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南四道034号高新工业村W1A栋401B区B03室 | 深圳市南山区西丽街道科技园北区高新北六道27号兰光科技大厦A座A316 | 2019-09-16 |
章程或章程修正案通过日期 | 2019-09-10 | 2017-12-28 | 2019-09-16 |
地址变更 | 深圳市福田区香蜜湖街道竹林社区紫竹七道18号中国经贸大厦13层C-2 | 深圳市福田区福田街道岗厦社区彩田路3069号星河世纪A栋3305 | 2018-12-20 |
章程备案 | 2018-12-17 | 2017-12-26 | 2018-12-20 |
地址变更 | 深圳市南山区西丽街道科技园北区高新北六道27号兰光科技大厦A座A316 | 深圳市南山区西丽街道新东路1号清华信息港A栋9楼 | 2018-02-09 |
投资人变更 | 名称,出资额,出资比例(%)深圳创客风投圈投资发展有限公司,35.69,24.99广州市千钧网络科技有限公司,7.1416,5戴丛磊,38,26.6王磊,62,43.41 | 名称,出资额,出资比例(%)王磊,62,46.5戴丛磊,38,28.5深圳创客风投圈投资发展有限公司,33.3333,25 | 2018-02-09 |
章程或章程修正案通过日期 | 2017-12-28 | 2017-12-20 | 2018-02-09 |
注册资本变更 | 142.8316,156 | 133.3333,156 | 2018-02-09 |
章程或章程修正案通过日期 | 2017-12-20 | 2016-06-05 | 2018-01-04 |
投资人变更 | 名称,出资额,出资比例(%)深圳创客风投圈投资发展有限公司,33.3333,25戴丛磊,38,28.5王磊,62,46.5 | 名称,出资额,出资比例(%)深圳市仁祺盛投资发展有限公司,33.3333,25戴丛磊,38,28.5王磊,62,46.5 | 2018-01-04 |
地址变更 | 深圳市福田区福田街道岗厦社区彩田路3069号星河世纪A栋3305 | 深圳市福田区沙头街道新洲二街292号嘉州富苑A座9D | 2018-01-03 |
地址变更 | 广东省深圳市福田区福田街道岗厦社区彩田路3069号星河世纪A栋3305 | 深圳市福田区沙头街道新洲二街292号嘉州富苑A座9D | 2018-01-03 |
章程或章程修正案通过日期 | 2017-12-26 | 1900-01-01 | 2018-01-03 |
地址变更 | 广东省深圳市福田区福田街道岗厦社区彩田路3069号星河世纪A栋3305 | 深圳市福田区沙头街道新洲二街292号嘉州富苑A座9D | 2018-01-02 |
章程备案 | 2017-12-26 | 1900-01-01 | 2018-01-02 |
高级管理人员备案 | 总经理:王贺; | 总经理:董常玲; | 2017-05-05 |
成员 | 王贺(总经理) | 董常玲(总经理) | 2017-05-05 |
高级管理人员备案 | 总经理:王贺 [新增] | 总经理:董常玲 [退出] | 2017-05-05 |
总经理 | 王贺(总经理) [新增] | 董常玲(总经理) [退出] | 2017-05-05 |
高管人员 | 黄杰元(监事)
王贺(总经理) [新增]
刘立东(执行(常务)董事) | 刘立东(执行(常务)董事)
董常玲(总经理) [退出]
黄杰元(监事) | 2017-05-05 |
地址变更 | 深圳市福田区沙头街道新洲二街292号嘉州富苑A座9D | 深圳市福田区泰然九路盛唐商务大厦西座1306室(仅限办公) | 2016-12-15 |
住所 | 深圳市福田区沙头街道新洲二街292号嘉州富苑A座9D | 深圳市福田区泰然九路盛唐商务大厦西座1306室(仅限办公) | 2016-12-15 |
经营范围变更 | 电子系统集成技术开发、机电设备的销售并提供上门维修,电子产品、通信产品的购销,国内贸易(不含法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目);经济信息咨询(不含人才中介服务和其它限制项目);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。 | 计算机软硬件技术开发、销售与提供上门维修,机电设备的销售并提供上门维修,电子产品、通信产品的购销,国内贸易(不含法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目);经济信息咨询(不含人才中介服务和其它限制项目);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。 | 2016-06-29 |
经营范围 | 电子系统集成技术开发、机电设备的销售并提供上门维修,电子产品、通信产品的购销,国内贸易(不含法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目);经济信息咨询(不含人才中介服务和其它限制项目);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。^ | 计算机软硬件技术开发、销售与提供上门维修,机电设备的销售并提供上门维修,电子产品、通信产品的购销,国内贸易(不含法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目);经济信息咨询(不含人才中介服务和其它限制项目);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。^ | 2016-06-29 |
监事信息 | 叶秋霞(监事) [新增] | 戴丛磊(监事) [退出] | 2016-06-21 |
董事长或执行董事成员 | 王磊(董事长) | 王磊(执行董事) | 2016-06-21 |
注册资本变更 | 133.3333 | 100 | 2016-06-21 |
章程备案 | - | - | 2016-06-21 |
投资人变更 | 名称,出资额,出资比例(%)戴丛磊,38,28.5深圳市仁祺盛投资发展有限公司,33.3333,25王磊,62,46.5 | 名称,出资额,出资比例(%)戴丛磊,38,38王磊,62,62 | 2016-06-21 |
高级管理人员备案 | 总经理:董常玲;执行董事:刘立东;监事:黄杰元; | 总经理:刘立东;执行董事:刘立东;监事:黄杰元; | 2016-06-12 |
成员 | 董常玲(总经理),黄杰元(监事),刘立东(执行董事) | 刘立东(总经理),黄杰元(监事),刘立东(执行董事) | 2016-06-12 |
高级管理人员备案 | 总经理:董常玲 [新增]
执行董事:刘立东
监事:黄杰元 | 总经理:刘立东 [退出]
执行董事:刘立东
监事:黄杰元 | 2016-06-12 |
高管人员 | 董常玲(总经理) [新增] | 刘立东(总经理) [退出] | 2016-06-12 |
高管人员 | 刘立东(执行(常务)董事)
董常玲(总经理) [新增]
黄杰元(监事) | 刘立东(执行(常务)董事)
黄杰元(监事)
刘立东(总经理) | 2016-06-12 |
高管人员 | 董常玲(总经理) 刘立东(执行(常务)董事) 黄杰元(监事) | 刘立东(执行(常务)董事) 刘立东(总经理) 黄杰元(监事) | 2016-06-12 |
其他事项备案 | *****E | - | 2016-06-04 |
统一社会信用代码 | *****E | - | 2016-06-03 |
其他事项备案 | 一照一码换照 | 一照一码换照 | 2016-06-03 |
其他事项备案 | *****E | - | 2016-06-03 |
一照一码升级 | - | - | 2016-06-03 |
一照一码换照 | | | 2016-06-03 |
一照一码升级 | | | 2016-06-03 |
清算组成员 | - | - | 2016-05-19 |
审批项目 | 《摄制电影许可证》、《电影发行经营许可证》《建设项目环境影响审查批复》 | - | 2016-05-16 |
股权 | 名称,出资额,出资比例(%)戴丛磊,38,38王磊,62,62 | 名称,出资额,出资比例(%)袁求,11,11黄佳洋,38,38王磊,51,51 | 2016-05-16 |
经营范围变更 | 经济信息咨询(不含限制项目);企业管理咨询(不含限制项目);科技信息咨询;计算机软件技术开发与销售;图文设计;从事广告业务(法律法规、国务院规定需另行办理广告经营审批的,需取得许可后方可经营);经营电子商务;影视策划;市场营销策划;网络技术开发。影视节目制作;图文制作。 | 信息咨询(不含限制项目);经济信息咨询(不含限制项目);贸易咨询;企业管理咨询(不含限制项目);商务信息咨询;商业信息咨询;计算机软件、信息系统软件的开发与销售;信息系统设计、集成、运行维护;信息技术咨询;集成电路设计、研发;图文设计;从事广告业务(法律法规、国务院规定需另行办理广告经营审批的,需取得许可后方可经营); | 2016-05-16 |
高级管理人员备案 | 监事:黄杰元;总经理:刘立东;执行董事:刘立东; | 执行董事:刘立东;监事:黄杰元;总经理:李絮; | 2016-03-21 |
成员 | 刘立东(总经理),黄杰元(监事),刘立东(执行董事) | 黄杰元(监事),刘立东(执行董事),李絮(总经理) | 2016-03-21 |
高级管理人员备案 | 监事:黄杰元
总经理:刘立东 [新增]
执行董事:刘立东 | 执行董事:刘立东
监事:黄杰元
总经理:李絮 [退出] | 2016-03-21 |
高管人员 | 刘立东(总经理) [新增] | 李絮(总经理) [退出] | 2016-03-21 |
高管人员 | 刘立东(执行(常务)董事)
黄杰元(监事)
刘立东(总经理) | 刘立东(执行(常务)董事)
李絮(总经理) [退出]
黄杰元(监事) | 2016-03-21 |
高管人员 | 刘立东(执行(常务)董事) 刘立东(总经理) 黄杰元(监事) | 李絮(总经理) 黄杰元(监事) 刘立东(执行(常务)董事) | 2016-03-21 |
地址变更 | 深圳市南山区西丽街道新东路1号清华信息港A栋9楼 | 深圳市宝安区西乡街道前进二路134号锦联大厦A栋十一楼1102(办公场所) | 2015-07-16 |
经营范围变更 | 信息咨询(不含限制项目);经济信息咨询(不含限制项目);贸易咨询;企业管理咨询(不含限制项目);商务信息咨询;商业信息咨询;计算机软件、信息系统软件的开发与销售;信息系统设计、集成、运行维护;信息技术咨询;集成电路设计、研发;图文设计;从事广告业务(法律法规、国务院规定需另行办理广告经营审批的,需取得许可后方可经营); | 计算机软硬件技术开发及销售;国内贸易。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外) | 2015-07-16 |
股权 | 名称,出资额,出资比例(%)袁求,11,11黄佳洋,38,38王磊,51,51 | 名称,出资额,出资比例(%)李坚荣,1,1李继生,99,99 | 2015-07-16 |
名称变更 | 深圳倒计时信息技术有限公司 | 深圳市君韵科技有限公司 | 2015-07-16 |
监事信息 | 黄佳洋(监事) [新增] | 李坚荣(监事) [退出] | 2015-07-16 |
一照一码升级 | *****D | - | 2015-07-16 |
董事长或执行董事成员 | 王磊(执行董事) [新增] | 李继生(执行董事) [退出] | 2015-07-16 |
负责人变更 | 王磊 | 李继生 | 2015-07-16 |
高管人员 | 王磊(总经理) [新增] | 李继生(总经理) [退出] | 2015-07-16 |
商事登记换照 | - | - | 2013-09-13 |
投资人变更 | 名称:刘立东,出资额:150,出资比例:50名称:李絮,出资额:150,出资比例:50 | 名称:刘立东,出资额:100,出资比例:50名称:黄杰元,出资额:2,出资比例:1名称:李絮,出资额:98,出资比例:49 | 2011-06-14 |
实收资本 | 300( + 50% ) | 200 | 2011-06-14 |
注册资本 | 300( + 50% ) | 200 | 2011-06-14 |
投资人 | 刘立东 150(万元)50% 李絮 150(万元)50% | 刘立东 100(万元)50% 黄杰元 2(万元)1% 李絮 98(万元)49% | 2011-06-14 |
注册资本变更 | 300( + 50% ) | 200 | 2011-06-14 |
投资人变更 | 名称:刘立东,出资额:150( + 50% ),出资比例:50
名称:李絮,出资额:150( + 536122% ),出资比例:50 | 名称:刘立东,出资额:100,出资比例:50
名称:黄杰元,出资额:2,出资比例:1 [退出]
名称:李絮,出资额:98,出资比例:49 | 2011-06-14 |
地址变更 | 深圳市福田区泰然九路盛唐商务大厦西座1306室(仅限办公) | 深圳市福田区民田路深圳华融大厦1栋1105A | 2011-04-11 |