变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
投资人变更 | 李俊; [新增]
张晓娜; | 张维辉; [退出]
张晓娜; | 2018-05-10 |
负责人变更 | 李俊 | 李明 | 2018-05-10 |
高级管理人员备案 | 张晓娜监事
李俊执行董事兼经理 [新增] | 张晓娜监事
李明执行董事兼经理 [退出] | 2018-05-10 |
负责人变更 | 李明 | 周新义 | 2017-01-23 |
高级管理人员备案 | 张晓娜监事
李明执行董事兼经理 [新增] | 周新义经理 [退出]
张晓娜监事
张维辉执行董事 [退出] | 2017-01-23 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1张晓娜监事;2李明执行董事兼经理; | 1周新义经理;2张晓娜监事;3张维辉执行董事; | 2017-01-23 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 500 | 5 | 2016-02-02 |
财务负责人 | 于博轩 | - | 2016-02-02 |
注册资本变更 | 500( + 9900% ) | 5 | 2016-02-02 |
期限变更 | 2037-04-03 | 2017-04-03 | 2016-02-02 |
投资人变更 | 张晓娜,
张维辉 | 侯淳,
王芳 | 2015-03-12 |
章程备案 | 2015-03-12 | 2015-03-12 | 2015-03-12 |
高级管理人员备案 | 张维辉职务:执行董事法定代表人标志:否, [新增]
周新义职务:经理法定代表人标志:是, [新增]
张晓娜职务:监事法定代表人标志:否 [新增] | 王芳职务:执行董事兼总经理法定代表人标志:是, [退出]
侯淳职务:监事法定代表人标志:否 [退出] | 2015-03-12 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 周新义 | 王芳 | 2015-03-12 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 1.张晓娜,2.张维辉 | 1.侯淳,2.王芳 | 2015-03-12 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1.张维辉 职务: 执行董事 法定代表人标志: 否,2.周新义 职务: 经理 法定代表人标志: 是,3.张晓娜 职务: 监事 法定代表人标志: 否 | 1.王芳 职务: 执行董事兼总经理 法定代表人标志: 是,2.侯淳 职务: 监事 法定代表人标志: 否 | 2015-03-12 |
登记机关变更 | 大连市沙河口区工商行政管理局 | 大连市工商行政管理局 | 2013-01-25 |
投资人变更 | 王芳认缴出资额:4实缴出资额:4,
侯淳认缴出资额:1实缴出资额:1 | 高峰认缴出资额:3实缴出资额:3,
高云朋认缴出资额:1实缴出资额:1,
许洪梅认缴出资额:1实缴出资额:1 | 2009-07-10 |
投资人变更 | 侯淳出资其次:1本期实缴出资额:1出资方式:货币出资时间:2007-03-28,
王芳出资其次:1本期实缴出资额:4出资方式:货币出资时间:2007-03-28 | 高峰出资其次:1本期实缴出资额:3出资方式:货币出资时间:2007-03-28,
许洪梅出资其次:1本期实缴出资额:1出资方式:货币出资时间:2007-03-28,
高云朋出资其次:1本期实缴出资额:1出资方式:货币出资时间:2007-03-28 | 2009-07-10 |
高级管理人员备案 | 王芳职务:执行董事兼总经理法定代表人标志:是, [新增]
侯淳职务:监事法定代表人标志:否 [新增] | 高云朋职务:监事法定代表人标志:否, [退出]
许洪梅职务:总经理法定代表人标志:否, [退出]
高峰职务:执行董事法定代表人标志:是 [退出] | 2009-07-10 |
投资人变更 | 王芳出资期次:1本期认缴出资额:4出资方式:货币出资时间至:2007-03-28,
侯淳出资期次:1本期认缴出资额:1出资方式:货币出资时间至:2007-03-28 | 高峰出资期次:1本期认缴出资额:3出资方式:货币出资时间至:2007-03-28,
高云朋出资期次:1本期认缴出资额:1出资方式:货币出资时间至:2007-03-28,
许洪梅出资期次:1本期认缴出资额:1出资方式:货币出资时间至:2007-03-28 | 2009-07-10 |
负责人变更 | 王芳 | 高峰 | 2009-07-10 |
地址变更 | 大连市沙河口区华北路364号7-233号 | 大连市沙河口区知心园52号1-12-2 | 2009-07-10 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 1.王芳 出资期次: 1 本期认缴出资额: 4 出资方式: 货币 出资时间至: 2007-03-28,2.侯淳 出资期次: 1 本期认缴出资额: 1 出资方式: 货币 出资时间至: 2007-03-28 | 1.高峰 出资期次: 1 本期认缴出资额: 3 出资方式: 货币 出资时间至: 2007-03-28,2.高云朋 出资期次: 1 本期认缴出资额: 1 出资方式: 货币 出资时间至: 2007-03-28,3.许洪梅 出资期次: 1 本期认缴出资额: 1 出资方式: 货币 出资时间至: 2007-03-28 | 2009-07-10 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 1.王芳 认缴出资额: 4 实缴出资额: 4,2.侯淳 认缴出资额: 1 实缴出资额: 1 | 1.高峰 认缴出资额: 3 实缴出资额: 3,2.高云朋 认缴出资额: 1 实缴出资额: 1,3.许洪梅 认缴出资额: 1 实缴出资额: 1 | 2009-07-10 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 1.侯淳 出资其次: 1 本期实缴出资额: 1 出资方式: 货币 出资时间: 2007-03-28,2.王芳 出资其次: 1 本期实缴出资额: 4 出资方式: 货币 出资时间: 2007-03-28 | 1.高峰 出资其次: 1 本期实缴出资额: 3 出资方式: 货币 出资时间: 2007-03-28,2.许洪梅 出资其次: 1 本期实缴出资额: 1 出资方式: 货币 出资时间: 2007-03-28,3.高云朋 出资其次: 1 本期实缴出资额: 1 出资方式: 货币 出资时间: 2007-03-28 | 2009-07-10 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1.王芳 职务: 执行董事兼总经理 法定代表人标志: 是,2.侯淳 职务: 监事 法定代表人标志: 否 | 1.高云朋 职务: 监事 法定代表人标志: 否,2.许洪梅 职务: 总经理 法定代表人标志: 否,3.高峰 职务: 执行董事 法定代表人标志: 是 | 2009-07-10 |