变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
高级管理人员备案 | 杨生浩
刘金毅 [新增]
王锋
蔺鹏程
任林
程晓 | 杨生浩
杨晓刚 [退出]
王锋
蔺鹏程
任林
程晓 | 2021-09-30 |
联络员备案 | 宋悦 | ; | 2021-09-30 |
负责人变更 | 刘金毅 | 杨晓刚 | 2021-09-30 |
地址变更 | 宁夏回族自治区中卫市沙坡头区工业园区云天中卫众创空间四楼 | 中卫市沙坡头区行政中心五楼568号 | 2021-08-06 |
章程备案 | 无 | 无 | 2021-08-06 |
投资人变更 | 北京鼎联倍恩科技有限公司:2.322%; [名称变更]
中冶美利云产业投资股份有限公司:97.561%;
北京绿科东方科技有限公司:0.1171%; | 北京绿科东方科技有限公司:0.1171%;
中冶美利云产业投资股份有限公司:97.561%;
北京鼎联倍恩投资咨询有限公司:2.322%; | 2021-08-06 |
经营范围变更 | 一般项目:实业投资活动(建筑业,商务服务业,信息传输、软件和信息技术服务业投资)及投资项目管理(依法需取得许可和备案的项目除外、不得吸收公众存款、不得非法集资)物业服务(以企业资质等级许可的业务范围为准)房屋租赁,企业管理咨询、投资咨询,数据处理和存储服务,增值电信业务,云平台服务,云基础设施服务,云软件服务,技术开发、技术推广、技术咨询,软件开发,云应用服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动);计算机、软件及通讯设备销售(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目) | 实业投资活动(建筑业,商务服务业,信息传输、软件和信息技术服务业投资)及投资项目管理(依法需取得许可和备案的项目除外、不得吸收公众存款、不得非法集资);物业服务(以企业资质等级许可的业务范围为准);房屋租赁;企业管理咨询、投资咨询;数据处理和存储服务;增值电信业务;云平台服务;云基础设施服务;云软件服务;技术开发、技术推广、技术咨询;软件开发;云应用服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2020-09-18 |
其他事项备案 | 公章刻制备案,单位办理住房公积金缴存登记,物业服务企业及其分支机构备案,营业执照,税务登记证,机构代码证,社会保险登记证,统计证 | - | 2020-09-18 |
投资人变更 | 北京鼎联倍恩投资咨询有限公司:2.322%;
中冶美利云产业投资股份有限公司:97.561%;
北京绿科东方科技有限公司:0.1171%; [名称变更] | 中冶美利云产业投资股份有限公司:97.561%;
北京鼎联倍恩投资咨询有限公司:2.322%;
北京东方绿科投资管理有限公司:0.1171%; | 2019-10-23 |
高级管理人员备案 | 杨生浩
杨晓刚
王锋
蔺鹏程
任林
程晓 [新增] | 杨生浩
杨晓刚
王锋
蔺鹏程
任林
唐黎明 [退出] | 2019-10-23 |
高级管理人员备案 | 杨生浩
杨晓刚
王锋
蔺鹏程
任林 [新增]
唐黎明 [新增] | 田生文 [退出]
杨生浩
杨晓刚
丁国强 [退出]
王锋
蔺鹏程 | 2018-10-23 |
投资人变更 | 董事,丁国强,1984-03-03;
副董事长,田生文,1965-10-20;
董事,王锋,1978( + 0.66158% )-01-13;
董事长,杨生浩,1974( + 0.45802% )-11-12;
董事兼总经理,杨晓刚,1968-09-20;
监事,蔺鹏程,1981-02-21; | 董事,丁国强,1984-03-03;
副董事长,田生文,1965-10-20;
董事长,杨生浩,1974-11-12;
董事兼总经理,杨晓刚,1968-09-20;
董事,周志成,1983-11-19;
监事,蔺鹏程,1981-02-21; | 2018-06-21 |
主要人员变更 | 董事,丁国强,****
副董事长,田生文,****
董事,王锋,**** [新增]
董事长,杨生浩,****
董事兼总经理,杨晓刚,****
监事,蔺鹏程,**** | 董事,丁国强,****
副董事长,田生文,****
董事长,杨生浩,****
董事兼总经理,杨晓刚,****
董事,周志成,**** [退出]
监事,蔺鹏程,**** | 2018-06-21 |
经营范围变更 | 一般经营项目:实业投资活动(建筑业,商务服务业,信息传输、软件和信息技术服务业投资)及投资项目管理(依法需取得许可和备案的项目除外、不得吸收公众存款、不得非法集资);物业服务(以企业资质等级许可的业务范围为准);房屋租赁;企业管理咨询、投资咨询;数据处理和存储服务;增值电信业务;云平台服务;云基础设施服务;云软件服务;技术开发、技术推广、技术咨询;软件开发;云应用服务。; | 一般经营项目:实业投资活动(建筑业,商务服务业,信息传输、软件和信息技术服务业投资)及投资项目管理(依法需取得许可和备案的项目除外、不得吸收公众存款、不得非法集资);物业服务(以企业资质等级许可的业务范围为准);房屋租赁;企业管理咨询、投资咨询;数据处理和存储服务。; | 2018-06-21 |
投资人变更 | 中冶美利云产业投资股份有限公司,出资120000万,占97.561%,实缴出资120000万; [新增]
北京东方绿科投资管理有限公司,出资144万,占0.1171%,实缴出资28.8万;
北京鼎联倍恩投资咨询有限公司,出资2856万,占2.322%,实缴出资2856万; | 北京东方绿科投资管理有限公司,出资144万,占0.1171%,实缴出资28.8万;
北京鼎联倍恩投资咨询有限公司,出资2856万,占2.322%,实缴出资2856万;
中冶美利纸业股份有限公司,出资120000万,占97.561%,实缴出资120000万; [退出] | 2016-09-27 |
投资人变更 | 中冶美利云产业投资股份有限公司 [新增]
****北京东方绿科投资管理有限公司 [新增]
****北京鼎联倍恩投资咨询有限公司 [新增]
**** [新增] | 北京东方绿科投资管理有限公司 ****; [退出]
北京鼎联倍恩投资咨询有限公司 ****; [退出]
中冶美利纸业股份有限公司 ****; [退出] | 2016-09-27 |
投资人(股权)变更 | 中冶美利云产业投资股份有限公司 ****北京东方绿科投资管理有限公司 ****北京鼎联倍恩投资咨询有限公司 **** | 北京东方绿科投资管理有限公司 ****;北京鼎联倍恩投资咨询有限公司 ****;中冶美利纸业股份有限公司 ****; | 2016-09-27 |
法定代表人变更 | 证件号码:****,姓名:杨晓刚 | 证件号码:****,姓名:居静 | 2016-07-18 |
主要人员变更(董事会成员、监事、经理变更) | 董事,丁国强,****;副董事长,田生文,****;董事长,杨生浩,****;董事兼总经理,杨晓刚,****;董事,周志成,****;监事,蔺鹏程,****; | 总经理,居静,****;董事,穆小宏,****;董事,孙琼,****;董事,吴勐劼,****;监事,易军,****;董事,蔺鹏程,****;董事长,朱磊,****; | 2016-07-18 |
负责人变更 | 证件号码:*****姓名:杨晓刚 | 证件号码:*****姓名:居静 | 2016-07-18 |
投资人变更 | 董事,丁国强,1984( + 0.81301% )-03-03;
副董事长,田生文,1965-10-20;
董事长,杨生浩,1974-11-12;
董事兼总经理,杨晓刚,1968-09-20;
董事,周志成,1983( + 0.55781% )-11-19;
监事,蔺鹏程,1981( + 0.55838% )-02-21; | 总经理,居静,1973-07-23;
董事,穆小宏,1968-03-31;
董事,孙琼,1972-09-29;
董事,吴勐劼,1972-11-22;
监事,易军,1970-03-31;
董事,蔺鹏程,1981-02-21;
董事长,朱磊,; | 2016-07-18 |
负责人变更 | 证件号码:*****X,姓名:杨晓刚 | 证件号码:*****2,姓名:居静 | 2016-07-18 |
主要人员变更 | 董事,丁国强,**** [新增]
副董事长,田生文,**** [新增]
董事长,杨生浩,**** [新增]
董事兼总经理,杨晓刚,**** [新增]
董事,周志成,**** [新增]
监事,蔺鹏程,**** | 总经理,居静,**** [退出]
董事,穆小宏,**** [退出]
董事,孙琼,**** [退出]
董事,吴勐劼,**** [退出]
监事,易军,**** [退出]
董事,蔺鹏程,****
董事长,**** | 2016-07-18 |
主要人员变更 | 董事,丁国强,**** [新增]
副董事长,田生文,**** [新增]
董事长,杨生浩,**** [新增]
董事兼总经理,杨晓刚,**** [新增]
董事,周志成,**** [新增]
监事,蔺鹏程,**** | 总经理,居静,**** [退出]
董事,穆小宏,**** [退出]
董事,孙琼,**** [退出]
董事,吴勐劼,**** [退出]
监事,易军,**** [退出]
董事,蔺鹏程,****
董事长,朱磊,**** [退出] | 2016-07-18 |
名称变更 | 宁夏誉成云创数据投资有限公司 | 宁夏云创数据投资有限公司 | 2016-07-18 |
投资人变更 | 北京东方绿科投资管理有限公司,出资144万,占0.1171%,实缴出资28.8万;
北京鼎联倍恩投资咨询有限公司,出资2856万,占2.322%,实缴出资2856万;
中冶美利纸业股份有限公司,出资120000万,占97.56%,实缴出资120000万; [新增] | 北京东方绿科投资管理有限公司,出资144万,占4.8%,实缴出资28.8万;
北京鼎联倍恩投资咨询有限公司,出资2856万,占95.2%,实缴出资2856万; | 2016-05-18 |
实收资本变更 | 123000( + 4163.72712% ) | 2884.8 | 2016-05-18 |
投资人变更 | 北京东方绿科投资管理有限公司 [新增]
****北京鼎联倍恩投资咨询有限公司 [新增]
****中冶美利纸业股份有限公司 [新增]
**** [新增] | 北京东方绿科投资管理有限公司 ****; [退出]
北京鼎联倍恩投资咨询有限公司 ****; [退出] | 2016-05-18 |
经营范围变更 | 一般经营项目:实业投资活动(建筑业,商务服务业,信息传输、软件和信息技术服务业投资)及投资项目管理(依法需取得许可和备案的项目除外、不得吸收公众存款、不得非法集资);物业服务(以企业资质等级许可的业务范围为准);房屋租赁;企业管理咨询、投资咨询;数据处理和存储服务。; | 一般经营项目:实业投资活动(建筑业,商务服务业,信息传输、软件和信息技术服务业投资)及投资项目管理;物业服务(以企业资质等级许可的业务范围为准);房屋租赁;企业管理咨询、投资咨询;数据处理和存储服务。; | 2016-05-18 |
注册资本变更 | 123000( + 4000% ) | 3000 | 2016-05-18 |
注册资本(金)变更 | 123000 | 3000 | 2016-05-18 |
投资人(股权)变更 | 北京东方绿科投资管理有限公司 ****北京鼎联倍恩投资咨询有限公司 ****中冶美利纸业股份有限公司 **** | 北京东方绿科投资管理有限公司 ****;北京鼎联倍恩投资咨询有限公司 ****; | 2016-05-18 |
统一社会信用代码变更 | 91640500094543814X | | 2015-11-03 |
主要人员变更(董事会成员、监事、经理变更) | 总经理,居静,****;董事,穆小宏,****;董事,孙琼,****;董事,吴勐劼,****;监事,易军,****;董事,蔺鹏程,****;董事长,朱磊,****; | 董事,穆小宏,****;董事,孙琼,****;董事兼总经理,吴勐劼,****;监事,易军,****;董事,蔺鹏程,****;董事长,朱磊,****; | 2015-11-03 |
负责人变更 | 证件号码:*****姓名:居静 | 证件号码:*****姓名:吴勐劼 | 2015-11-03 |
许可经营项目变更 | *****X | 无 | 2015-11-03 |
负责人变更 | 证件号码:*****2,姓名:居静 | 证件号码:*****1,姓名:吴勐劼 | 2015-11-03 |
投资人变更 | 总经理,居静,1973( + 05071% )-07-23;
董事,穆小宏,1968-03-31;
董事,孙琼,1972-09-29;
董事,吴勐劼,1972-11-22;
监事,易军,1970-03-31;
董事,蔺鹏程,1981-02-21;
董事长,朱磊,; | 董事,穆小宏,1968-03-31;
董事,孙琼,1972-09-29;
董事兼总经理,吴勐劼,1972-11-22;
监事,易军,1970-03-31;
董事,蔺鹏程,1981-02-21;
董事长,朱磊,; | 2015-11-03 |
主要人员变更 | 总经理,居静,**** [新增]
董事,穆小宏,****
董事,孙琼,****
董事,吴勐劼,****
监事,易军,****
董事,蔺鹏程,****
董事长,**** | 董事,穆小宏,****
董事,孙琼,****
董事兼总经理,吴勐劼,****
监事,易军,****
董事,蔺鹏程,****
董事长,**** | 2015-11-03 |
法定代表人变更 | 证件号码:****,姓名:居静 | 证件号码:****,姓名:吴勐劼 | 2015-11-03 |
主要人员变更 | 总经理,居静,**** [新增]
董事,穆小宏,****
董事,孙琼,****
董事,吴勐劼,****
监事,易军,****
董事,蔺鹏程,****
董事长,朱磊,**** | 董事,穆小宏,****
董事,孙琼,****
董事兼总经理,吴勐劼,****
监事,易军,****
董事,蔺鹏程,****
董事长,朱磊,**** | 2015-11-03 |
统一社会信用代码变更 | *****X | - | 2015-11-03 |
经营范围变更 | 一般经营项目:实业投资活动(建筑业,商务服务业,信息传输、软件和信息技术服务业投资)及投资项目管理;物业服务(以企业资质等级许可的业务范围为准);房屋租赁;企业管理咨询、投资咨询;数据处理和存储服务。; | 一般经营项目:实业投资活动(房地产业,建筑业,商务服务业,信息传输、软件和信息技术服务业投资)及投资项目管理;房地产开发经营,物业服务(以企业资质等级许可的业务范围为准);房屋租赁;企业管理咨询、投资咨询。; | 2015-05-11 |
投资人变更 | 北京东方绿科投资管理有限公司,出资144万,占4.8%,实缴出资28.8万; [新增]
北京鼎联倍恩投资咨询有限公司,出资2856万,占95.2%,实缴出资2856万; | 创博亚太科技(山东)有限公司,出资144万,占4.8%,实缴出资28.8万; [退出]
北京鼎联倍恩投资咨询有限公司,出资2856万,占95.2%,实缴出资571.2万; | 2014-07-25 |
投资人变更 | 董事,穆小宏,1968( - 0.35443% )-03-31;
董事,孙琼,1972-09-29;
董事兼总经理,吴勐劼,1972-11-22;
监事,易军,1970-03-31;
董事,蔺鹏程,1981( + 0.45639% )-02-21;
董事长,朱磊,; | 董事,彭俊,1975-03-16;
董事,孙琼,1972-09-29;
董事兼总经理,吴勐劼,1972-11-22;
监事,易军,1970-03-31;
董事,蔺鹏程,1981-02-21;
董事长,朱磊,; | 2014-07-25 |
主要人员变更 | 董事,穆小宏,**** [新增]
董事,孙琼,****
董事兼总经理,吴勐劼,****
监事,易军,****
董事,蔺鹏程,****
董事长,**** | 董事,彭俊,**** [退出]
董事,孙琼,****
董事兼总经理,吴勐劼,****
监事,易军,****
董事,蔺鹏程,****
董事长,**** | 2014-07-25 |
实收资本变更 | 2884.8( + 380.8% ) | 600 | 2014-07-25 |
主要人员变更 | 董事,穆小宏,**** [新增]
董事,孙琼,****
董事兼总经理,吴勐劼,****
监事,易军,****
董事,蔺鹏程,****
董事长,朱磊,**** | 董事,彭俊,**** [退出]
董事,孙琼,****
董事兼总经理,吴勐劼,****
监事,易军,****
董事,蔺鹏程,****
董事长,朱磊,**** | 2014-07-25 |
投资人变更 | 北京东方绿科投资管理有限公司 [新增]
****北京鼎联倍恩投资咨询有限公司 [新增]
**** [新增] | 创博亚太科技(山东)有限公司 ****; [退出]
北京鼎联倍恩投资咨询有限公司 ****; [退出] | 2014-07-25 |
投资人(股权)变更 | 北京东方绿科投资管理有限公司 ****北京鼎联倍恩投资咨询有限公司 **** | 创博亚太科技(山东)有限公司 ****;北京鼎联倍恩投资咨询有限公司 ****; | 2014-07-25 |
主要人员变更(董事会成员、监事、经理变更) | 董事,穆小宏,****;董事,孙琼,****;董事兼总经理,吴勐劼,****;监事,易军,****;董事,蔺鹏程,****;董事长,朱磊,****; | 董事,彭俊,****;董事,孙琼,****;董事兼总经理,吴勐劼,****;监事,易军,****;董事,蔺鹏程,****;董事长,朱磊,****; | 2014-07-25 |