西安秦尚置业有限责任公司,办公室地址位于西北地区第一大城市西安,西安曲江新区雁翔路与南三环交汇处西北角雁翔广场项目1号楼9层B2室,我公司主要提供一般经营项目:房地产开发、经营;物业管理;房地产营销策划;房地产中介服务。
联系方式
相关产品
工商信息和基本资料
西安秦尚置业有限责任公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
西安曲江旅游投资(集团)有限公司 | 1020万 | |
成都润盈置业有限公司 | 980万 |
西安秦尚置业有限责任公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
章程备案 | 2022年3月25日新章程 | 2019年1月30日新章程 | 2022-07-27 |
负责人变更 | 杨伟春 | 张雅维 | 2022-07-27 |
高级管理人员备案 | 姓名: 陈刚; 证件号码: ******************; 职位: 副董事长 姓名: 陈利金; 证件号码: ******************; 职位: 监事 姓名: 郭世清; 证件号码: ******************; 职位: 董事 姓名: 韩葳; 证件号码: ******************; 职位: 监事 姓名: 黄剑锋; 证件号码: ******************; 职位: 总经理 姓名: 李晶晶; 证件号码: ******************; 职位: 监事 姓名: 孙金平; 证件号码: ******************; 职位: 董事 姓名: 杨伟春; 证件号码: ******************; 职位: 董事长 [新增] 姓名: 张小辉; 证件号码: ******************; 职位: 董事 | 姓名: 陈刚; 证件号码: ******************; 职位: 副董事长 姓名: 陈利金; 证件号码: ******************; 职位: 监事 姓名: 郭世清; 证件号码: ******************; 职位: 董事 姓名: 韩葳; 证件号码: ******************; 职位: 监事 姓名: 黄剑锋; 证件号码: ******************; 职位: 总经理 姓名: 李晶晶; 证件号码: ******************; 职位: 监事 姓名: 孙金平; 证件号码: ******************; 职位: 董事 姓名: 张小辉; 证件号码: ******************; 职位: 董事 姓名: 张雅维; 证件号码: ******************; 职位: 董事长 [退出] | 2022-07-27 |
高级管理人员备案 | 姓名: 陈刚; 证件号码: ******************; 职位: 副董事长 [新增] 姓名: 陈利金; 证件号码: ******************; 职位: 监事 姓名: 郭世清; 证件号码: ******************; 职位: 董事 姓名: 韩葳; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增] 姓名: 黄剑锋; 证件号码: ******************; 职位: 总经理 姓名: 李晶晶; 证件号码: ******************; 职位: 监事 姓名: 孙金平; 证件号码: ******************; 职位: 董事 姓名: 张小辉; 证件号码: ******************; 职位: 董事 姓名: 张雅维; 证件号码: ******************; 职位: 董事长 | 姓名: 陈利金; 证件号码: ******************; 职位: 监事 姓名: 郭世清; 证件号码: ******************; 职位: 董事 姓名: 黄剑锋; 证件号码: ******************; 职位: 总经理 姓名: 李晶晶; 证件号码: ******************; 职位: 监事 姓名: 孙金平; 证件号码: ******************; 职位: 董事 姓名: 吴秉琪; 证件号码: ******************; 职位: 副董事长 [退出] 姓名: 杨宁博; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出] 姓名: 张小辉; 证件号码: ******************; 职位: 董事 姓名: 张雅维; 证件号码: ******************; 职位: 董事长 | 2021-12-22 |
负责人变更 | 张雅维 | 臧博 | 2019-01-31 |
投资者变更 | 张雅维 [新增] | 臧博 [退出] | 2019-01-31 |
法定代表人变更 | 张雅维 | 臧博 | 2019-01-31 |
主要人员备案 | 姓名: 陈利金; 证件号码: ******************; 职位: 监事 姓名: 郭世清; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [新增] 姓名: 黄剑锋; 证件号码: ******************; 职位: 总经理 姓名: 李晶晶; 证件号码: ******************; 职位: 监事 姓名: 孙金平; 证件号码: ******************; 职位: 董事 姓名: 吴秉琪; 证件号码: ******************; 职位: 副董事长 姓名: 杨宁博; 证件号码: ******************; 职位: 监事 姓名: 张小辉; 证件号码: ******************; 职位: 董事 姓名: 张雅维; 证件号码: ******************; 职位: 董事长 [新增] | 姓名: 陈利金; 证件号码: ******************; 职位: 监事 姓名: 黄剑锋; 证件号码: ******************; 职位: 总经理 姓名: 李晶晶; 证件号码: ******************; 职位: 监事 姓名: 孙金平; 证件号码: ******************; 职位: 董事 姓名: 吴秉琪; 证件号码: ******************; 职位: 副董事长 姓名: 杨宁博; 证件号码: ******************; 职位: 监事 姓名: 俞建; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [退出] 姓名: 张小辉; 证件号码: ******************; 职位: 董事 姓名: 臧博; 证件号码: *****************X; 职位: 董事长 [退出] | 2019-01-31 |
章程备案 | 2019年1月30日新章程 | 2018年6月26日新章程 | 2019-01-31 |
负责人变更 | 臧博 | 臧博 | 2018-07-10 |
投资者变更 | 臧博 | 臧博 | 2018-07-10 |
企业联络人员 财务人员 | 现联络人员姓名:艾宝晶, 现联络人员固定电话:, 现联络人员移动电话:***********, 现财务负责人姓名:张小辉, 现财务负责人固定电话:***-********, 现财务负责人移动电话:***********, 现办税人姓名:, 现办税人固定电话:, 现办税人移动电话:, 现生产经营地:, 现生产经营地所在行政区划: | 原联络人员姓名:, 原联络人员固定电话:, 原联络人员移动电话:, 原财务负责人姓名:, 原财务负责人固定电话:, 原财务负责人移动电话:, 原办税人姓名:, 原办税人固定电话:, 原办税人移动电话:, 原生产经营地:, 原生产经营地所在行政区划: | 2018-07-10 |
联络员备案变更 | 现联络人员姓名:艾宝晶, 现联络人员固定电话:, 现联络人员移动电话:***********, 现财务负责人姓名:张小辉, 现财务负责人固定电话:***-********, 现财务负责人移动电话:***********, 现办税人姓名:, 现办税人固定电话:, 现办税人移动电话:, 现生产经营地:, 现生产经营地所在行政区划: | 原联络人员姓名:, 原联络人员固定电话:, 原联络人员移动电话:, 原财务负责人姓名:, 原财务负责人固定电话:, 原财务负责人移动电话:, 原办税人姓名:, 原办税人固定电话:, 原办税人移动电话:, 原生产经营地:, 原生产经营地所在行政区划: | 2018-07-10 |
章程备案 | 2018年6月26日新章程 | - | 2018-07-10 |
企业类型变更 | 1190--其他有限责任公司 | 1152--有限责任公司(法人独资) | 2018-07-10 |
主要人员备案 | 姓名: 陈利金; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增] 姓名: 黄剑锋; 证件号码: ******************; 职位: 总经理 [新增] 姓名: 李晶晶; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增] 姓名: 孙金平; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [新增] 姓名: 吴秉琪; 证件号码: ******************; 职位: 副董事长 [新增] 姓名: 杨宁博; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增] 姓名: 俞建; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [新增] 姓名: 张小辉; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [新增] 姓名: 臧博; 证件号码: *****************X; 职位: 董事长 | 姓名: 段毓; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出] 姓名: 臧博; 证件号码: *****************X; 职位: 执行董事兼总经理 | 2018-07-10 |
法定代表人变更 | 臧博 | 臧博 | 2018-07-10 |
投资人变更 | 企业名称: 成都润盈置业有限公司; 出资额: 980; 百分比: 49 [新增] 企业名称: 西安曲江旅游投资(集团)有限公司; 出资额: 1020( - 49% ); 百分比: 51 | 企业名称: 西安曲江旅游投资(集团)有限公司; 出资额: 2000; 百分比: 100 | 2018-07-10 |
补发执照 | 办理补发执照业务 | - | 2018-07-06 |
章程修正案备案 | 第二章第七条 | - | 2016-09-23 |
住所变更 | 西安曲江新区雁翔路与南三环交汇处西北角雁翔广场项目*号楼*层B*室 | 西安曲江新区雁塔南路***号曲江文化大厦*层办公室 | 2016-09-23 |
住所(营业场所、地址)变更 | 西安曲江新区雁翔路与南三环交汇处西北角雁翔广场项目1号楼9层B2室 | 西安曲江新区雁塔南路292号曲江文化大厦9层办公室 | 2016-09-23 |
换照 | 办理换照业务 | - | 2015-07-28 |
西安秦尚置业有限责任公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
臧博 | 执行董事兼总经理 |
段毓 | 监事 |
本页是 [西安秦尚置业有限责任公司] 在顺企网西安黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。