香港东电电子零件亚太区有限公司深圳代表处,办公室地址位于中国第一个经济特区,鹏城深圳,深圳市罗湖区深南东路信兴广场主楼2705,我公司主要提供代表本公司开展贸易业务的联络活动,不得直接从事经营活动。
联系方式
- 公司地址:
- 深圳市罗湖区深南东路信兴广场主楼2705
- 固定电话:
- (0755) 未核实,仅供参考
- 联系人:
- SASAKI YUSUKE(佐佐木佑介)
- 邮政编码:
- 518000
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 香港东电电子零件亚太区有限公司深圳代表处 |
简称: | 香港东电电子零件亚太区 |
父公司 | 香港东电电子零件亚太区有限公司 |
主要经营产品: | 未提供 |
经营范围: | 代表本公司开展贸易业务的联络活动,不得直接从事经营活动。 |
营业执照号码: | 440301508086921 |
发证机关: | 深圳市市场监督管理局 |
核准日期: | 2016-04-01 |
经营期限: | 10年 |
经营状态: | 存续 |
成立时间: | 2009年10月26日 |
所属分类: | 电子加工公司 » 罗湖区电子加工公司 |
所属城市: | 深圳企业网 » 罗湖区 |
顺企编码: | 40922178 |
香港东电电子零件亚太区有限公司深圳代表处的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
东电电子零件亚太区有限公司 |
香港东电电子零件亚太区有限公司深圳代表处的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
外国企业 | 东电电子零件亚太区有限公司 | 东电电子零件亚太区有限公司 | 2022-09-21 |
高级管理人员备案 | 罗锦原(一般代表) | - | 2018-06-15 |
成员 | 罗锦原(一般代表) | - | 2018-06-15 |
期限 | 从20 | 从9 | 2018-03-13 |
首席代表 | SASAKI YUSUKE(佐佐木佑介) | SASAKI YUSUKE(佐佐木佑介) | 2018-03-13 |
期限 | 永续经营 | 9 | 2018-03-13 |
期限变更 | 从20 | 从9 | 2018-03-13 |
负责人变更 | 黄晓英 | 张志豪 | 2017-09-29 |
一照一码升级 | *****F | - | 2017-09-29 |
总经理 | 黄晓英(总经理) [新增] | 张志豪(总经理) [退出] | 2017-09-29 |
董事长或执行董事成员 | 黄晓英(执行董事) [新增] | 张志豪(执行董事) [退出] | 2017-09-29 |
地址变更 | 深圳市罗湖区深南东路信兴广场主楼2705 | 深圳市罗湖区深南东路信兴广场主楼2705A | 2016-10-19 |
住所 | 深圳市罗湖区深南东路信兴广场主楼2705 | 深圳市罗湖区深南东路信兴广场主楼2705A | 2016-10-19 |
一照一码升级 | *****F | - | 2016-10-17 |
地址变更 | 深圳市罗湖区深南东路信兴广场主楼2705A | 深圳市罗湖区深南东路信兴广场主楼2705 | 2016-10-17 |
统一社会信用代码 | *****F | - | 2016-10-17 |
一照一码升级 | - | - | 2016-10-17 |
住所 | 深圳市罗湖区深南东路信兴广场主楼2705A | 深圳市罗湖区深南东路信兴广场主楼2705 | 2016-10-17 |
一照一码升级 | 2016-10-17 | ||
外国(地区)企业 | 东电电子零件亚太区有限公司 0(万元) 0% | 东电电子零件亚太区有限公司 0(万元) 0% | 2016-04-01 |
外国(地区)企业(备注) | 2016-04-01 | ||
首席代表 | SASAKI YUSUKE(佐佐木佑介)(首席代表) | Miyazaki nariyuki(首席代表) | 2016-04-01 |
外国企业 | 东电电子零件亚太区有限公司 | 东电电子零件亚太区有限公司 | 2016-04-01 |
首席代表 | SASAKI YUSUKE(佐佐木佑介) [新增] | Miyazaki nariyuki [退出] | 2016-04-01 |
首席代表 | SASAKI YUSUKE(佐佐木佑介)(首席代表) [新增] | Miyazaki nariyuki(首席代表) [退出] | 2016-04-01 |
外国企业 | 东电电子零件亚太区有限公司 0(万元) 0% | 东电电子零件亚太区有限公司 0(万元) 0% | 2016-04-01 |
外国企业 | - | - | 2016-04-01 |
地址变更 | 深圳市罗湖区深南东路信兴广场主楼2705 | 深圳市福田区益田路与福华三路交界东北深圳国际商会中心601 | 2015-08-17 |
住所 | 深圳市罗湖区深南东路信兴广场主楼2705 | 深圳市福田区益田路与福华三路交界东北深圳国际商会中心601 | 2015-08-17 |
地址变更 | 深圳市南山区南山大道1024号亿利达大厦A座4楼419 | 深圳市南山区南海大道雅仕荔景苑C栋20D | 2015-06-08 |
外国企业 | - | - | 2015-02-02 |
驻在期限 | 2009-10-26,2018-04-30 | 2009-10-26,2015-10-26 | 2015-02-02 |
驻在期限 | 从2009-10-26至2018-04-30 | 从2009-10-26至2015-10-26 | 2015-02-02 |
驻在期限 | 自2009年10月26日起至2018年4月30日止 | 自2009年10月26日起至2015年10月26日止 | 2015-02-02 |
外国(地区)企业(备注) | 2015-02-02 | ||
地址变更 | 深圳市南山区南海大道雅仕荔景苑C栋20D | 深圳市龙华新区民治街道民康路民康花园A4栋205 | 2014-04-16 |
首席代表 | Miyazaki nariyuki [新增] | ABE KAZUNORI [退出] | 2013-12-04 |
外国企业 | - | - | 2012-12-12 |
地址变更 | 深圳市福田区益田路与福华三路交界东北深圳国际商会中心601 | 深圳市福田区深南大道与彩田路交界西南星河世纪大厦A座2907号 | 2012-09-18 |
名称变更 | 香港东电电子零件亚太区有限公司深圳代表处 | 香港华桑电子有限公司深圳代表处 | 2012-03-28 |
外国企业 | 东电电子零件亚太区有限公司 | 香港华桑电子有限公司 | 2012-03-28 |
驻在期限 | 2009-10-26,2015-10-26 | 2009-10-26,2012-10-26 | 2012-03-28 |
驻在期限 | 从2009-10-26至2015-10-26 | 从2009-10-26至2012-10-26 | 2012-03-28 |
取消证照有效期限 | - | - | 2011-05-24 |
首席代表 | ABE KAZUNORI | ABE KAZUNORI | 2011-05-24 |
注册号/注册号升级 | ***** | 807772 | 2011-05-24 |
地址变更 | 深圳市福田区深南大道与彩田路交界西南星河世纪大厦A座2907号 | 深圳市福田区金田路4018号安联大厦26层2621室 | 2010-09-29 |
证照有效期限 | 2011-10-26 | 2010-10-26 | 2010-09-29 |
成员 | ABE KAZUNORI(首席代表) | ABE KAZUNORI(首席代表),陈振山(一般代表) | 2010-07-30 |
代表 | ABE KAZUNORI(首席代表) | ABE KAZUNORI(首席代表) 陈振山(一般代表) [退出] | 2010-07-30 |
香港东电电子零件亚太区有限公司深圳代表处的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
SASAKI YUSUKE(佐佐木佑介) | 首席代表 |
本页是 [香港东电电子零件亚太区有限公司深圳代表处] 在顺企网深圳黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。