变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
成员 | 纪雅频(执行董事),陈昌盛(总经理),林利斌(监事) | 林伟业(总经理),林伟业(执行董事),林利斌(监事) | 2015-03-19 |
负责人 | 纪雅频 | 林伟业 | 2015-03-19 |
高级管理人员备案 | 总经理:陈昌盛 [新增]
监事:林利斌
执行董事:纪雅频 [新增] | 执行董事:林伟业 [退出]
总经理:林伟业 [退出]
监事:林利斌 | 2015-03-19 |
负责人变更 | 监事:林利斌;
法定代表人:纪雅频;
工商联络员:纪雅频;
总经理:陈昌盛;
董事长:纪雅频; | 董事长:林伟业;
法定代表人:林伟业;
工商联络员:袁佳佳;
总经理:林伟业;
监事:林利斌; | 2015-03-19 |
董事长或执行董事成员 | 纪雅频(执行董事) [新增] | 林伟业(执行董事) [退出] | 2015-03-19 |
高管人员 | 陈昌盛(总经理) [新增] | 林伟业(总经理) [退出] | 2015-03-19 |
指定联系人 | 纪雅频 | 袁佳佳 | 2015-03-19 |
董事成员 | 陈昌盛(总经理) [新增]
林利斌(监事)
纪雅频(执行(常务)董事) [新增] | 林伟业(总经理) [退出]
林伟业(执行(常务)董事) [退出]
林利斌(监事) | 2015-03-19 |
高管人员 | 陈昌盛(总经理) [新增]
林利斌(监事)
纪雅频(执行(常务)董事) [新增] | 林伟业(总经理) [退出]
林伟业(执行(常务)董事) [退出]
林利斌(监事) | 2015-03-19 |
指定联系人 | 姓名: 电话: 邮箱: | 姓名: 电话: 邮箱: | 2015-03-19 |
指定联系人 | 姓名: 电话: 邮箱: | 姓名: 电话: 邮箱: | 2015-03-19 |
高管人员 | 陈昌盛(总经理) 林利斌(监事) 纪雅频(执行(常务)董事) | 林伟业(总经理) 林伟业(执行(常务)董事) 林利斌(监事) | 2015-03-19 |
法定代表人(负责人) | 纪雅频 | 林伟业 | 2015-03-19 |
董事成员 | 陈昌盛(总经理) 林利斌(监事) 纪雅频(执行(常务)董事) | 林伟业(总经理) 林伟业(执行(常务)董事) 林利斌(监事) | 2015-03-19 |
股权 | 广东祥宇供应链管理有限公司 100(万元) 100% | 王燕香 100(万元) 100% | 2014-03-28 |
商事登记换照 | | | 2014-03-28 |
董事成员 | 林伟业(总经理) 林伟业(执行(常务)董事) 林利斌(监事) | 王燕香(总经理) 王燕香(执行(常务)董事) 林利斌(监事) | 2014-03-28 |
指定联系人 | 姓名: 电话: 邮箱: | 姓名: 电话: 邮箱: | 2014-03-28 |
高管人员 | 林伟业(总经理) 林伟业(执行(常务)董事) 林利斌(监事) | 王燕香(总经理) 王燕香(执行(常务)董事) 林利斌(监事) | 2014-03-28 |
法定代表人(负责人) | 林伟业 | 王燕香 | 2014-03-28 |
成员 | 林伟业(总经理),林伟业(执行董事),林利斌(监事) | 林利斌(监事),王燕香(总经理),王燕香(执行董事) | 2014-03-28 |
负责人 | 林伟业 | 王燕香 | 2014-03-28 |
负责人变更 | 董事长:林伟业;
工商联络员:袁佳佳;
法定代表人:林伟业;
总经理:林伟业;
监事:林利斌; | 股东:王燕香;
工商联络员:王燕香;
法定代表人:王燕香;
总经理:王燕香;
监事:林利斌;
董事长:王燕香; | 2014-03-28 |
其他事项备案 | 股东名称:广东祥宇供应链管理有限公司、出资额:100、出资比例:100; | 股东名称:王燕香、出资额:100、出资比例:100; | 2014-03-28 |
其他事项备案 | 商事登记换照 | 商事登记换照 | 2014-03-28 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | 有限责任公司(自然人独资) | 2014-03-28 |
高级管理人员备案 | 监事:林利斌
总经理:林伟业 [新增]
执行董事:林伟业 [新增] | 监事:林利斌
执行董事:王燕香 [退出]
总经理:王燕香 [退出] | 2014-03-28 |
市场主体类型变更 | 1152 | 1151 | 2014-03-28 |
指定联系人 | 袁佳佳 | 王燕香 | 2014-03-28 |
高管人员 | 林伟业(总经理) [新增] | 王燕香(总经理) [退出] | 2014-03-28 |
董事长或执行董事成员 | 林伟业(执行董事) [新增] | 王燕香(执行董事) [退出] | 2014-03-28 |
高管人员 | 林伟业(总经理) [新增]
林伟业(执行(常务)董事) [新增]
林利斌(监事) | 王燕香(总经理) [退出]
王燕香(执行(常务)董事) [退出]
林利斌(监事) | 2014-03-28 |
指定联系人 | 姓名: 电话: 邮箱: | 姓名: 电话: 邮箱: | 2014-03-28 |
董事成员 | 林伟业(总经理) [新增]
林伟业(执行(常务)董事) [新增]
林利斌(监事) | 王燕香(总经理) [退出]
王燕香(执行(常务)董事) [退出]
林利斌(监事) | 2014-03-28 |
商事登记换照 | - | - | 2014-03-28 |
股权 | 广东祥宇供应链管理有限公司 100(万元) 100% [新增] | 王燕香 100(万元) 100% [退出] | 2014-03-28 |
企业类型 | 有限责任公司(法人独资) | 有限责任公司(自然人独资) | 2014-03-28 |
负责人变更 | - | - | 2013-07-09 |
高级管理人员备案 | - | - | 2013-07-09 |
其他事项备案 | - | - | 2013-07-09 |
投资人 | 名称:王燕香,出资额:100,出资比例:100 | 名称:杨长清,出资额:50,出资比例:50名称:林利斌,出资额:50,出资比例:50 | 2013-07-09 |
市场主体类型变更 | 1151 | 1100 | 2013-07-09 |
股权 | 王燕香 100(万元)100% [新增] | 杨长清 50(万元)50% [退出]
林利斌 50(万元)50% [退出] | 2013-07-09 |
成员 | 林利斌(监事),王燕香(总经理),王燕香(执行董事) | 杨长清(执行董事),杨长清(总经理),林利斌(监事) | 2013-07-09 |
投资人 | 王燕香 100(万元)100% | 杨长清 50(万元)50% 林利斌 50(万元)50% | 2013-07-09 |
负责人 | 王燕香 | 杨长清 | 2013-07-09 |
经营范围变更 | 国内贸易;货物及技术进出口。^手机、通讯产品、数码产品、电子产品的研发、生产与销售。 | 模具、五金制品、电子产品的生产和销售;国内贸易,货物及技术进出口。(法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外) | 2013-07-09 |
名称变更 | 深圳市索立德电子有限公司 | 深圳市泰铬盈精密组件有限公司 | 2013-07-09 |
地址变更 | 深圳市宝安区福永街道和平社区厂房B栋四层 | 深圳市宝安区福永街道塘尾社区新源工业区第3幢第一层A、第二层A | 2013-07-09 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司 | 2013-07-09 |
投资人变更 | 名称:王燕香,出资额:100,出资比例:100 [新增] | 名称:林利斌,出资额:50,出资比例:50 [退出]
名称:杨长清,出资额:50,出资比例:50 [退出] | 2013-07-09 |
指定联系人 | 王燕香 | - | 2013-07-09 |
董事长或执行董事成员 | 王燕香(执行董事) [新增] | 杨长清(执行董事) [退出] | 2013-07-09 |
审批项目 | 《建设项目环境影响审查批复》 | 深圳市宝安区环境保护局建设项目环境影响审查批复 | 2013-07-09 |
高管人员 | 王燕香(总经理) [新增] | 杨长清(总经理) [退出] | 2013-07-09 |
其他事项备案 | 2020-11-01 | 2011-01-01 | 2011-01-06 |
实收资本 | 100( + 400% ) | 20 | 2011-01-06 |
证照有效期限 | 2020-11-01 | 2011-01-01 | 2011-01-06 |
其他事项备案 | - | - | 2010-12-23 |
高级管理人员备案 | - | - | 2010-12-23 |
股权 | 杨长清 50( + 66.66667% )(万元)50%
林利斌 50( + 66.66667% )(万元)50% | 聂长金 20(万元)20% [退出]
徐军 20(万元)20% [退出]
林利斌 30(万元)30%
杨长清 30(万元)30% | 2010-12-23 |
成员 | 杨长清(执行董事),杨长清(总经理),林利斌(监事) | 杨长清(执行董事),杨长清(总经理),徐军(监事) | 2010-12-23 |
监事信息 | 林利斌(监事) [新增] | 徐军(监事) [退出] | 2010-12-23 |