变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
许可经营 | 预包装食品的销售。 | - | 2017-09-08 |
许可信息 | 《食品流通许可证》() | - | 2017-09-08 |
成员 | 赵志祥(监事),卫晓东(经理),卫晓东(执行董事) | 冯绍珍(监事),何南舀(执行董事),何南舀(总经理) | 2017-09-08 |
投资人 | 卫晓东 500(万元)100% | 何南舀 500(万元)100% | 2017-09-08 |
负责人 | 卫晓东 | 何南舀 | 2017-09-08 |
投资人变更 | 股东名称:卫晓东、出资额:500、出资比例:100; [新增] | 股东名称:何南舀、出资额:500、出资比例:100; [退出] | 2017-09-08 |
负责人变更 | 监事:赵志祥;
总经理:卫晓东;
股东:;
董事长:卫晓东;
法定代表人:卫晓东; | 监事:冯绍珍;
董事长:何南舀;
总经理:何南舀;
法定代表人:何南舀;
股东:何南舀; | 2017-09-08 |
高级管理人员备案 | 执行董事:卫晓东 [新增]
经理:卫晓东 [新增]
监事:赵志祥 [新增] | 总经理:何南舀 [退出]
监事:冯绍珍 [退出]
执行董事:何南舀 [退出] | 2017-09-08 |
许可经营项目变更 | 审批文件名称:《食品流通许可证》、审批文件号:; | - | 2017-09-08 |
章程或章程修正案通过日期 | 2017-09-08 | 1900-01-01 | 2017-09-08 |
一般经营项目 | 电子产品的技术开发,电脑及周边配件、数码产品、计算机硬件及辅助设备的技术开发与销售;五金制品、机械设备、塑胶制品、橡胶制品、化工产品(不含危险化学品、易制毒化学品、成品油)、日用百货、办公用品、包装材料的销售;一类医疗器械的销售;酒店用品、仪器仪表、电缆电线、建筑材料、钢材铝材的销售;国内贸易;货物进出口。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外) | 电子产品的研发与销售;国内贸易;货物及技术进出口。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须批准的项目除外) | 2017-09-08 |
投资人变更 | 名称:卫晓东,出资额:500,出资比例:100 [新增] | 名称:何南舀,出资额:500,出资比例:100 [退出] | 2017-09-08 |
前置许可信息 | 《食品流通许可证》 | - | 2017-09-08 |
董事长或执行董事成员 | 卫晓东(执行董事) [新增] | 何南舀(执行董事) [退出] | 2017-09-08 |
许可经营项目 | 预包装食品的销售。 | - | 2017-09-08 |
监事信息 | 赵志祥(监事) [新增] | 冯绍珍(监事) [退出] | 2017-09-08 |
总经理 | 卫晓东(经理) [新增] | 何南舀(总经理) [退出] | 2017-09-08 |
统一社会信用代码 | *****2 | - | 2015-09-10 |
成员 | 何南舀(总经理),冯绍珍(监事),何南舀(执行董事) | 钟爽(监事),钟小心(执行董事),钟小心(总经理) | 2015-09-10 |
负责人 | 何南舀 | 钟小心 | 2015-09-10 |
负责人变更 | 董事长:何南舀;
监事:冯绍珍;
总经理:何南舀;
股东:何南舀;
工商联络员:何南舀;
法定代表人:何南舀; | 监事:钟爽;
董事长:钟小心;
股东:钟小心;
总经理:钟小心;
法定代表人:钟小心; | 2015-09-10 |
高级管理人员备案 | 监事:冯绍珍 [新增]
执行董事:何南舀 [新增]
总经理:何南舀 [新增] | 总经理:钟小心 [退出]
执行董事:钟小心 [退出]
监事:钟爽 [退出] | 2015-09-10 |
其他事项备案 | 股东名称:何南舀、出资额:500、出资比例:100; | 股东名称:钟小心、出资额:500、出资比例:100; | 2015-09-10 |
其他事项备案 | *****2 | - | 2015-09-10 |
高管人员 | 何南舀(总经理) [新增] | 钟小心(总经理) [退出] | 2015-09-10 |
指定联系人 | 何南舀 | - | 2015-09-10 |
监事信息 | 冯绍珍(监事) [新增] | 钟爽(监事) [退出] | 2015-09-10 |
董事长或执行董事成员 | 何南舀(执行董事) [新增] | 钟小心(执行董事) [退出] | 2015-09-10 |
高管人员 | 何南舀(总经理) [新增]
何南舀(执行(常务)董事) [新增]
冯绍珍(监事) [新增] | 钟爽(监事) [退出]
钟小心(总经理) [退出]
钟小心(执行(常务)董事) [退出] | 2015-09-10 |
董事成员 | 何南舀(总经理) [新增]
何南舀(执行(常务)董事) [新增]
冯绍珍(监事) [新增] | 钟爽(监事) [退出]
钟小心(总经理) [退出]
钟小心(执行(常务)董事) [退出] | 2015-09-10 |
指定联系人 | 姓名: 电话: 邮箱: | 姓名: 电话: 邮箱: | 2015-09-10 |
住所 | 深圳市宝安区西乡街道鹤洲恒丰工业城C6栋综合楼1802E | 深圳市宝安区西乡街道宝源路深圳市名优工业产品展示采购中心A座六楼A620号(办公场所) | 2015-09-10 |
一照一码升级 | - | - | 2015-09-10 |
股权 | 何南舀 500(万元) 100% [新增] | 钟小心 500(万元) 100% [退出] | 2015-09-10 |
名称 | 深圳市佰尚科技有限公司 | 深圳市芯晟电子科技有限公司 | 2015-09-10 |
监事成员 | 何南舀(总经理) [新增]
何南舀(执行(常务)董事) [新增]
冯绍珍(监事) [新增] | 钟爽(监事) [退出]
钟小心(总经理) [退出]
钟小心(执行(常务)董事) [退出] | 2015-09-10 |
监事成员 | 何南舀(总经理) 何南舀(执行(常务)董事) 冯绍珍(监事) | 钟爽(监事) 钟小心(总经理) 钟小心(执行(常务)董事) | 2015-09-10 |
股权 | 何南舀 500(万元) 100% | 钟小心 500(万元) 100% | 2015-09-10 |
法定代表人(负责人) | 何南舀 | 钟小心 | 2015-09-10 |
一照一码升级 | | | 2015-09-10 |
指定联系人 | 姓名: 电话: 邮箱: | 姓名: 电话: 邮箱: | 2015-09-10 |
董事成员 | 何南舀(总经理) 何南舀(执行(常务)董事) 冯绍珍(监事) | 钟爽(监事) 钟小心(总经理) 钟小心(执行(常务)董事) | 2015-09-10 |
高管人员 | 何南舀(总经理) 何南舀(执行(常务)董事) 冯绍珍(监事) | 钟爽(监事) 钟小心(总经理) 钟小心(执行(常务)董事) | 2015-09-10 |
投资人变更 | 名称:钟小心,出资额:500( + 4900% ),出资比例:100 | 名称:钟小心,出资额:10,出资比例:100 | 2012-12-18 |
实收资本 | 500( + 4900% ) | 10 | 2012-12-18 |
注册资本 | 500( + 4900% ) | 10 | 2012-12-18 |
投资人 | 钟小心 500(万元)100% | 钟小心 10(万元)100% | 2012-12-18 |
注册资本变更 | 500( + 4900% ) | 10 | 2012-12-18 |