变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
投资人变更 | 1大连蓝城项目管理有限公司;2杨洁; | 1桑卫;2汤洁; | 2020-09-27 |
期限变更 | - | 2022-12-11 | 2020-09-27 |
市场主体类型变更 | 其他有限责任公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2020-09-27 |
投资人变更 | 大连蓝城项目管理有限公司; [新增]
杨洁; [新增] | 桑卫; [退出]
汤洁; [退出] | 2020-09-27 |
投资人变更 | 1.桑卫 出资期次: 1 本期认缴出资额: 200 出资方式: 货币 出资时间至: 2012-12-12,2.桑卫 出资期次: 2 本期认缴出资额: 590 出资方式: 货币 出资时间至: 2014-12-11,3.汤洁 出资期次: 2 本期认缴出资额: 210 出资方式: 货币 出资时间至: 2014-12-12 | 1.大连实方房地产开发有限公司 出资期次: 1 本期认缴出资额: 200 出资方式: 货币 出资时间至: 2012-12-12,2.大连实方房地产开发有限公司 出资期次: 2 本期认缴出资额: 150 出资方式: 货币 出资时间至: 2014-12-12,3.汤洁 出资期次: 2 本期认缴出资额: 210 出资方式: 货币 出资时间至: 2014-12-12,4.刘鸿岩 出资期次: 2 本期认缴出资额: 220 出资方式: 货币 出资时间至: 2014-12-12,5.王瑒 出资期次: 2 本期认缴出资额: 220 出资方式: 货币 出资时间至: 2014-12-12 | 2013-07-15 |
投资人变更 | 1.桑卫 出资期次: 1 本期实缴出资额: 200 出资方式: 货币 出资日期: 2012-12-12 | 1.大连实方房地产开发有限公司 出资期次: 1 本期实缴出资额: 200 出资方式: 货币 出资日期: 2012-12-12 | 2013-07-15 |
高级管理人员备案 | 1.桑卫 职务: 监事 法定代表人标志: 否,2.汤洁 职务: 执行董事 法定代表人标志: 是 | 1.汤洁 职务: 执行董事 法定代表人标志: 是,2.刘鸿岩 职务: 总经理 法定代表人标志: 否,3.王瑒 职务: 监事 法定代表人标志: 否 | 2013-07-15 |
投资人信息变更 | 1.桑卫出资期次:1本期认缴出资额:200出资方式:货币出资时间至:2012-12-12,2.桑卫出资期次:2本期认缴出资额:590出资方式:货币出资时间至:2014-12-11,3.汤洁出资期次:2本期认缴出资额:210出资方式:货币出资时间至:2014-12-12 | 1.大连实方房地产开发有限公司出资期次:1本期认缴出资额:200出资方式:货币出资时间至:2012-12-12,2.大连实方房地产开发有限公司出资期次:2本期认缴出资额:150出资方式:货币出资时间至:2014-12-12,3.汤洁出资期次:2本期认缴出资额:210出资方式:货币出资时间至:2014-12-12,4.刘鸿岩出资期次:2本期认缴出资额:220出资方式:货币出资时间至:2014-12-12,5.王瑒出资期次:2本期认缴出资额:220出资方式:货币出资时间至:2014-12-12 | 2013-07-15 |
投资人变更 | 1.汤洁 认缴出资额: 210 实缴出资额: 0,2.桑卫 认缴出资额: 790 实缴出资额: 200 | 1.汤洁 认缴出资额: 210 实缴出资额: 0,2.王瑒 认缴出资额: 220 实缴出资额: 0,3.刘鸿岩 认缴出资额: 220 实缴出资额: 0,4.大连实方房地产开发有限公司 认缴出资额: 350 实缴出资额: 200 | 2013-07-15 |
投资人变更 | 桑卫出资期次:1本期认缴出资额:200出资方式:货币出资时间至:2012-12-12,
桑卫出资期次:2本期认缴出资额:590出资方式:货币出资时间至:2014-12-11,
汤洁出资期次:2本期认缴出资额:210出资方式:货币出资时间至:2014-12-12 | 大连实方房地产开发有限公司出资期次:1本期认缴出资额:200出资方式:货币出资时间至:2012-12-12,
大连实方房地产开发有限公司出资期次:2本期认缴出资额:150出资方式:货币出资时间至:2014-12-12,
汤洁出资期次:2本期认缴出资额:210出资方式:货币出资时间至:2014-12-12,
刘鸿岩出资期次:2本期认缴出资额:220出资方式:货币出资时间至:2014-12-12,
王瑒出资期次:2本期认缴出资额:220出资方式:货币出资时间至:2014-12-12 | 2013-07-15 |
投资人变更 | 桑卫出资期次:1本期实缴出资额:200出资方式:货币出资日期:2012-12-12 | 大连实方房地产开发有限公司出资期次:1本期实缴出资额:200出资方式:货币出资日期:2012-12-12 | 2013-07-15 |
高级管理人员备案 | 桑卫职务:监事法定代表人标志:否, [新增]
汤洁职务:执行董事法定代表人标志:是 | 汤洁职务:执行董事法定代表人标志:是,
刘鸿岩职务:总经理法定代表人标志:否, [退出]
王瑒职务:监事法定代表人标志:否 [退出] | 2013-07-15 |
投资人变更 | 汤洁认缴出资额:210实缴出资额:0,
桑卫认缴出资额:790实缴出资额:200 | 汤洁认缴出资额:210实缴出资额:0,
王瑒认缴出资额:220实缴出资额:0,
刘鸿岩认缴出资额:220实缴出资额:0,
大连实方房地产开发有限公司认缴出资额:350实缴出资额:200 | 2013-07-15 |