企业简介
深圳市诚亦信物流管理有限公司,是一家致力网上木材销售、在线木材交易商城的互联网高科技企业,为木材供应商和求购商带来前所未有的方便,运用电子商务B2B2C商业模式,企业直接把木材原材料送到需要木材的求购商手里。在“电子商务+地面人际网络”这种经济发展的必然趋势下,诚亦信电子商务以“整‘和’资源、共‘赢’天下”为经营策略,坚持“以员为先”的理念,让电子商务线上和线下的互动发展与独创的VIP会员消费返利权益完美结合,把“社会、商家”有机统一起来,形成完全有别于传统模式。创新传统消费理念,打造全球Zui具领导性的商业模式。
企业文化
企业宗旨:客户至上,信誉至好,效率至高
经营理念:诚挚待人,信理服人,平等互利,共图大业
工作作风:认真务实,积极进取,努力开拓,团结奋进
工作原则:严谨,求实,高效,敬业,互信
深圳市诚亦信物流管理有限公司,是一家致力网上木材销售、在线木材交易商城的互联网高科技企业,为木材供应商和求购商带来前所未有的方便,运用电子商务B2B2C商业模式,企业直接把木材原材料送到需要木材的求购商手里。在“电子商务+地面人际网络”这种经济发展的必然趋势下,诚亦信电子商务以“整‘和’资源、共‘赢’天下”为经营策略,坚持“以员为先”的理念,让电子商务线上和线下的互动发展与独创的VIP会员消费返利权益完美结合,把“社会、商家”有机统一起来,形成完全有别于传统模式。创新传统消费理念,打造全球Zui具领导性的商业模式。
企业文化
企业宗旨:客户至上,信誉至好,效率至高
经营理念:诚挚待人,信理服人,平等互利,共图大业
工作作风:认真务实,积极进取,努力开拓,团结奋进
工作原则:严谨,求实,高效,敬业,互信
联系方式
其他联系方式
相关产品
工商信息和基本资料
深圳市诚亦信物流有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
屈文杰 | 100% | 人民币110万元 |
深圳市诚亦信物流有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
章程或章程修正案通过日期 | 2021-01-22 | 2018-06-15 | 2021-01-27 |
章程修正案 | - | - | 2021-01-27 |
地址 | 深圳市福田区福保街道福保社区桃花路6号 腾飞工业大厦A栋三层CD区311L | 深圳市宝安区新安街道海旺社区N23卓越时代广场A座海天路15-1号1706 | 2021-01-27 |
升级换照 | - | - | 2021-01-27 |
投资人(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 名称:屈文杰,出资额:110,出资比例:100 | 名称:徐凤阳,出资额:10,出资比例:9909名称:邱云峰,出资额:95,出资比例:86.3636名称:陈美玲,出资额:5,出资比例:4.5455 | 2018-06-21 |
成员 | 屈文杰(执行董事),屈文杰(总经理) | 邱云峰(总经理),邱云峰(执行董事) | 2018-06-21 |
投资人(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 屈文杰 110(万元)100% | 徐凤阳 10(万元)9909% 邱云峰 95(万元)86.3636% 陈美玲 5(万元)4.5455% | 2018-06-21 |
负责人(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等) | 屈文杰 | 邱云峰 | 2018-06-21 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 工商联络员:屈文杰; 总经理:屈文杰; 股东:; 法定代表人:屈文杰; 董事长:屈文杰; | 股东:徐凤阳; 股东:陈美玲; 工商联络员:刘琪; 法定代表人:邱云峰; 董事长:邱云峰; 股东:邱云峰; 总经理:邱云峰; | 2018-06-21 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东名称:屈文杰、出资额:110、出资比例:100; [新增] | 股东名称:徐凤阳、出资额:10、出资比例:990900; [退出] 股东名称:陈美玲、出资额:5、出资比例:4.545500; [退出] 股东名称:邱云峰、出资额:95、出资比例:86.363600; [退出] | 2018-06-21 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 执行董事:屈文杰 [新增] 总经理:屈文杰 [新增] | 总经理:邱云峰 [退出] 执行董事:邱云峰 [退出] | 2018-06-21 |
指定联系人 | 屈文杰 | 刘琪 | 2018-06-21 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司 | 2018-06-21 |
董事长或执行董事成员 | 屈文杰(执行董事) [新增] | 邱云峰(执行董事) [退出] | 2018-06-21 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 名称:屈文杰,出资额:110,出资比例:100 [新增] | 名称:徐凤阳,出资额:10,出资比例:9909 [退出] 名称:邱云峰,出资额:95,出资比例:86.3636 [退出] 名称:陈美玲,出资额:5,出资比例:4.5455 [退出] | 2018-06-21 |
总经理 | 屈文杰(总经理) [新增] | 邱云峰(总经理) [退出] | 2018-06-21 |
市场主体类型变更 | 1151 | 1100 | 2018-06-21 |
章程备案 | 2018-06-15 | 2018-06-13 | 2018-06-21 |
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 深圳市宝安区新安街道海旺社区N23卓越时代广场A座海天路15-1号1706 | 深圳市宝安区新安街道新安三路龙邦大厦808 | 2018-06-15 |
章程或章程修正案通过日期 | 2018-06-13 | 2017-09-27 | 2018-06-15 |
期限(经营期限、营业期限、驻在期限等) | 永续经营 | 从2007-03-02至2017-03-02 | 2017-10-10 |
期限(经营期限、营业期限、驻在期限等) | 永续经营 | 自2007-03-02至2017-03-02 | 2017-10-10 |
期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | 2007-03-02,, | 2007-03-02,2017-03-02,10 | 2017-10-10 |
章程或章程修正案通过日期 | 2017-09-27 | 2017-07-20 | 2017-10-10 |
期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | 永续经营 | 从2007-03-02至2017-03-02 | 2017-10-10 |
章程或章程修正案通过日期 | 2017-07-20 | 1900-01-01 | 2017-07-24 |
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 深圳市宝安区新安街道新安三路龙邦大厦808 | 深圳市宝安区新安街道新安三路龙邦大厦602 | 2017-07-24 |
注册资本(万元) | 110( + 10% ) | 100 | 2016-06-07 |
成员 | 邱云峰(总经理),邱云峰(执行董事),徐凤阳(监事) | 黄樑育(执行董事),黄樑育(总经理),周丽华(监事) | 2016-06-07 |
负责人(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等) | 邱云峰 | 黄樑育 | 2016-06-07 |
其他事项备案 | 股东名称:陈美玲、出资额:5、出资比例:4.545500;股东名称:徐凤阳、出资额:10、出资比例:990900;股东名称:邱云峰、出资额:95、出资比例:86.363600; | 股东名称:陈美玲、出资额:5、出资比例:5;股东名称:黄樑育、出资额:95、出资比例:95; | 2016-06-07 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 法定代表人:邱云峰; 股东:徐凤阳; 股东:邱云峰; 董事长:邱云峰; 总经理:邱云峰; 监事:徐凤阳; 股东:陈美玲; | 法定代表人:黄樑育; 总经理:黄樑育; 董事长:黄樑育; 监事:周丽华; 股东:陈美玲; 股东:黄樑育; | 2016-06-07 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 执行董事:邱云峰 [新增] 总经理:邱云峰 [新增] 监事:徐凤阳 [新增] | 总经理:黄樑育 [退出] 监事:周丽华 [退出] 执行董事:黄樑育 [退出] | 2016-06-07 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 110( + 10% ) | 100 | 2016-06-07 |
董事长或执行董事成员 | 邱云峰(执行董事) [新增] | 黄樑育(执行董事) [退出] | 2016-06-07 |
监事信息 | 徐凤阳(监事) [新增] | 周丽华(监事) [退出] | 2016-06-07 |
高管人员 | 邱云峰(总经理) [新增] | 黄樑育(总经理) [退出] | 2016-06-07 |
法定代表人(负责人) | 邱云峰 | 黄?育 | 2016-06-07 |
高管人员 | 徐凤阳(监事) [新增] 邱云峰(总经理) [新增] 邱云峰(执行(常务)董事) [新增] | 黄?育(总经理) [退出] 黄?育(执行(常务)董事) [退出] 周丽华(监事) [退出] | 2016-06-07 |
股权 | 邱云峰 95(万元) 86.3636% [新增] 徐凤阳 10(万元) 9909% [新增] 陈美玲 5(万元) 4.5455% | 陈美玲 5(万元) 5% 黄?育 95(万元) 95% [退出] | 2016-06-07 |
监事成员 | 徐凤阳(监事) [新增] 邱云峰(总经理) [新增] 邱云峰(执行(常务)董事) [新增] | 黄?育(总经理) [退出] 黄?育(执行(常务)董事) [退出] 周丽华(监事) [退出] | 2016-06-07 |
董事成员 | 徐凤阳(监事) [新增] 邱云峰(总经理) [新增] 邱云峰(执行(常务)董事) [新增] | 黄?育(总经理) [退出] 黄?育(执行(常务)董事) [退出] 周丽华(监事) [退出] | 2016-06-07 |
法定代表人(负责人) | 邱云峰 | 黄樑育 | 2016-06-07 |
注册资本 | 人民币110 万元( + 10% ) | 人民币100 万元 | 2016-06-07 |
高管人员 | 徐凤阳(监事) [新增] 邱云峰(总经理) [新增] 邱云峰(执行(常务)董事) [新增] | 黄樑育(总经理) [退出] 黄樑育(执行(常务)董事) [退出] 周丽华(监事) [退出] | 2016-06-07 |
股权 | 邱云峰 95(万元) 86.3636% [新增] 徐凤阳 10(万元) 9909% [新增] 陈美玲 5(万元) 4.5455% | 陈美玲 5(万元) 5% 黄樑育 95(万元) 95% [退出] | 2016-06-07 |
监事成员 | 徐凤阳(监事) [新增] 邱云峰(总经理) [新增] 邱云峰(执行(常务)董事) [新增] | 黄樑育(总经理) [退出] 黄樑育(执行(常务)董事) [退出] 周丽华(监事) [退出] | 2016-06-07 |
董事成员 | 徐凤阳(监事) [新增] 邱云峰(总经理) [新增] 邱云峰(执行(常务)董事) [新增] | 黄樑育(总经理) [退出] 黄樑育(执行(常务)董事) [退出] 周丽华(监事) [退出] | 2016-06-07 |
董事成员 | 徐凤阳(监事) 邱云峰(总经理) 邱云峰(执行(常务)董事) | 黄樑育(总经理) 黄樑育(执行(常务)董事) 周丽华(监事) | 2016-06-07 |
监事成员 | 徐凤阳(监事) 邱云峰(总经理) 邱云峰(执行(常务)董事) | 黄樑育(总经理) 黄樑育(执行(常务)董事) 周丽华(监事) | 2016-06-07 |
住所 | 深圳市宝安区新安街道新安三路龙邦大厦602 | 深圳市宝安区新安街道新安三路东联商务大厦507 | 2016-06-07 |
股权 | 邱云峰 95(万元) 86.3636% 徐凤阳 10(万元) 9909% 陈美玲 5(万元) 4.5455% | 陈美玲 5(万元) 5% 黄樑育 95(万元) 95% | 2016-06-07 |
高管人员 | 徐凤阳(监事) 邱云峰(总经理) 邱云峰(执行(常务)董事) | 黄樑育(总经理) 黄樑育(执行(常务)董事) 周丽华(监事) | 2016-06-07 |
注册资本 | 人民币110 万元 | 人民币100 万元 | 2016-06-07 |
股权 | 陈美玲 5(万元) 5% 黄樑育 95(万元) 95% | 深圳市搜维科技有限公司 100(万元) 100% | 2015-09-30 |
企业类型 | 有限责任公司 | 有限责任公司(法人独资) | 2015-09-30 |
一照一码升级 | 2015-09-30 | ||
董事成员 | 黄樑育(总经理) 黄樑育(执行(常务)董事) 周丽华(监事) | 周丽华(监事) 杨威(执行(常务)董事) 杨威(总经理) | 2015-09-30 |
高管人员 | 黄樑育(总经理) 黄樑育(执行(常务)董事) 周丽华(监事) | 周丽华(监事) 杨威(执行(常务)董事) 杨威(总经理) | 2015-09-30 |
住所 | 深圳市宝安区新安街道新安三路东联商务大厦507 | 深圳市宝安区西乡街道76区丽景城2栋118号 | 2015-09-30 |
统一社会信用代码 | B | - | 2015-09-30 |
成员 | 黄樑育(执行董事),黄樑育(总经理),周丽华(监事) | 杨威(总经理),杨威(执行董事),周丽华(监事) | 2015-09-30 |
负责人(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等) | 黄樑育 | 杨威 | 2015-09-30 |
其他事项备案 | 股东名称:陈美玲、出资额:5、出资比例:5;股东名称:黄樑育、出资额:95、出资比例:95; | 股东名称:深圳市搜维科技有限公司、出资额:100、出资比例:100; | 2015-09-30 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 总经理:黄樑育 [新增] 执行董事:黄樑育 [新增] 监事:周丽华 | 执行董事:杨威 [退出] 总经理:杨威 [退出] 监事:周丽华 | 2015-09-30 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | 2015-09-30 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 法定代表人:黄樑育; 总经理:黄樑育; 董事长:黄樑育; 监事:周丽华; 股东:陈美玲; 股东:黄樑育; | 法定代表人:杨威; 董事长:杨威; 总经理:杨威; 监事:周丽华; | 2015-09-30 |
其他事项备案 | B | - | 2015-09-30 |
市场主体类型变更 | 1100 | 1152 | 2015-09-30 |
董事长或执行董事成员 | 黄樑育(执行董事) [新增] | 杨威(执行董事) [退出] | 2015-09-30 |
高管人员 | 黄樑育(总经理) [新增] | 杨威(总经理) [退出] | 2015-09-30 |
高管人员 | 黄?育(总经理) [新增] 黄?育(执行(常务)董事) [新增] 周丽华(监事) | 周丽华(监事) 杨威(执行(常务)董事) [退出] 杨威(总经理) [退出] | 2015-09-30 |
董事成员 | 黄?育(总经理) [新增] 黄?育(执行(常务)董事) [新增] 周丽华(监事) | 周丽华(监事) 杨威(执行(常务)董事) [退出] 杨威(总经理) [退出] | 2015-09-30 |
法定代表人(负责人) | 黄?育 | 杨威 | 2015-09-30 |
股权 | 陈美玲 5(万元) 5% [新增] 黄?育 95(万元) 95% [新增] | 深圳市搜维科技有限公司 100(万元) 100% [退出] | 2015-09-30 |
高管人员 | 黄樑育(总经理) [新增] 黄樑育(执行(常务)董事) [新增] 周丽华(监事) | 周丽华(监事) 杨威(执行(常务)董事) [退出] 杨威(总经理) [退出] | 2015-09-30 |
董事成员 | 黄樑育(总经理) [新增] 黄樑育(执行(常务)董事) [新增] 周丽华(监事) | 周丽华(监事) 杨威(执行(常务)董事) [退出] 杨威(总经理) [退出] | 2015-09-30 |
一照一码升级 | - | - | 2015-09-30 |
法定代表人(负责人) | 黄樑育 | 杨威 | 2015-09-30 |
股权 | 陈美玲 5(万元) 5% [新增] 黄樑育 95(万元) 95% [新增] | 深圳市搜维科技有限公司 100(万元) 100% [退出] | 2015-09-30 |
成员 | 杨威(总经理),杨威(执行董事),周丽华(监事) | 周丽华(监事),刘琪(执行董事),刘琪(总经理) | 2015-06-26 |
负责人(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等) | 杨威 | 刘琪 | 2015-06-26 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 法定代表人:杨威; 董事长:杨威; 总经理:杨威; 监事:周丽华; | 法定代表人:刘琪; 监事:周丽华; 董事长:刘琪; 总经理:刘琪; 股东:刘琪; | 2015-06-26 |
其他事项备案 | 股东名称:深圳市搜维科技有限公司、出资额:100、出资比例:100; | 股东名称:刘琪、出资额:100、出资比例:100; | 2015-06-26 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | 有限责任公司(自然人独资) | 2015-06-26 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 总经理:杨威 [新增] 执行董事:杨威 [新增] 监事:周丽华 | 监事:周丽华 总经理:刘琪 [退出] 执行董事:刘琪 [退出] | 2015-06-26 |
市场主体类型变更 | 1152 | 1151 | 2015-06-26 |
董事长或执行董事成员 | 杨威(执行董事) [新增] | 刘琪(执行董事) [退出] | 2015-06-26 |
高管人员 | 杨威(总经理) [新增] | 刘琪(总经理) [退出] | 2015-06-26 |
股权 | 深圳市搜维科技有限公司 100(万元) 100% [新增] | 刘琪 100(万元) 100% [退出] | 2015-06-26 |
住所 | 深圳市宝安区西乡街道76区丽景城2栋118号 | 深圳市福田区北环路梅林多丽工业区2栋2楼2206B | 2015-06-26 |
企业类型 | 有限责任公司(法人独资) | 有限责任公司(自然人独资) | 2015-06-26 |
高管人员 | 周丽华(监事) 杨威(执行(常务)董事) [新增] 杨威(总经理) [新增] | 周丽华(监事) 刘琪(执行(常务)董事) [退出] 刘琪(总经理) [退出] | 2015-06-26 |
经营范围 | 男装、女装、儿童服装、床上用品、母婴用品、户外运动用品、饰品、灯具的网上销售;国内货运代理、国际货运代理。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)^ | 飞机票、火车票销售代理;酒店预定;仓储服务、国内货运代理、国际货运代理(以上项目法律、行政法规、国务院决定规定需要交通部门审批的,需取得相关批准文件方可经营);国内贸易(不含专营、专控、专卖商品);信息咨询(不含限制项目)。^ | 2015-06-26 |
董事成员 | 周丽华(监事) 杨威(执行(常务)董事) [新增] 杨威(总经理) [新增] | 周丽华(监事) 刘琪(执行(常务)董事) [退出] 刘琪(总经理) [退出] | 2015-06-26 |
董事成员 | 周丽华(监事) 杨威(执行(常务)董事) 杨威(总经理) | 周丽华(监事) 刘琪(执行(常务)董事) 刘琪(总经理) | 2015-06-26 |
高管人员 | 周丽华(监事) 杨威(执行(常务)董事) 杨威(总经理) | 周丽华(监事) 刘琪(执行(常务)董事) 刘琪(总经理) | 2015-06-26 |
法定代表人(负责人) | 杨威 | 刘琪 | 2015-06-26 |
股权 | 深圳市搜维科技有限公司 100(万元) 100% | 刘琪 100(万元) 100% | 2015-06-26 |
法定代表人(负责人) | 刘琪 | 祁仁慧 | 2014-07-04 |
住所 | 深圳市福田区北环路梅林多丽工业区2栋2楼2206B | 深圳市福田区梅华路123号上梅林工业区工业厂房(东方陶瓷大厦)1栋第3层东308室 | 2014-07-04 |
董事成员 | 周丽华(监事) 刘琪(执行(常务)董事) 刘琪(总经理) | 祁仁慧(执行(常务)董事) 祁仁慧(总经理) 周丽华(监事) | 2014-07-04 |
指定联系人 | 姓名: 电话: 邮箱: | 姓名: 电话: 邮箱: | 2014-07-04 |
投资人(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 名称:刘琪,出资额:100,出资比例:100 | 名称:祁仁慧,出资额:100,出资比例:100 | 2014-07-04 |
成员 | 周丽华(监事),刘琪(执行董事),刘琪(总经理) | 祁仁慧(总经理),祁仁慧(执行董事),周丽华(监事) | 2014-07-04 |
投资人(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 刘琪 100(万元)100% | 祁仁慧 100(万元)100% | 2014-07-04 |
负责人(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等) | 刘琪 | 祁仁慧 | 2014-07-04 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 法定代表人:刘琪; 工商联络员:刘琪; 监事:周丽华; 董事长:刘琪; 总经理:刘琪; 股东:刘琪; | 法定代表人:祁仁慧; 工商联络员:肖飞; 股东:祁仁慧; 总经理:祁仁慧; 董事长:祁仁慧; 监事:周丽华; | 2014-07-04 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东名称:刘琪、出资额:100、出资比例:100; [新增] | 股东名称:祁仁慧、出资额:100、出资比例:100; [退出] | 2014-07-04 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 执行董事:刘琪 [新增] 监事:周丽华 总经理:刘琪 [新增] | 监事:周丽华 总经理:祁仁慧 [退出] 执行董事:祁仁慧 [退出] | 2014-07-04 |
董事长或执行董事成员 | 刘琪(执行董事) [新增] | 祁仁慧(执行董事) [退出] | 2014-07-04 |
高管人员 | 刘琪(总经理) [新增] | 祁仁慧(总经理) [退出] | 2014-07-04 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 名称:刘琪,出资额:100,出资比例:100 [新增] | 名称:祁仁慧,出资额:100,出资比例:100 [退出] | 2014-07-04 |
指定联系人 | 刘琪 | 肖飞 | 2014-07-04 |
股东(投资人) | 刘琪 100(万元) 100% [新增] | 祁仁慧 100(万元) 100% [退出] | 2014-07-04 |
高管人员 | 周丽华(监事) 刘琪(执行(常务)董事) [新增] 刘琪(总经理) [新增] | 祁仁慧(执行(常务)董事) [退出] 祁仁慧(总经理) [退出] 周丽华(监事) | 2014-07-04 |
深圳市诚亦信物流有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
徐凤阳 | 监事 |
邱云峰 | 执行(常务)董事 |
邱云峰 | 总经理 |
深圳市诚亦信物流有限公司的注册商标
图片 | 注册号 | 商标名 | 分类 | 分类ID | 状态 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
15130582 | 沉檀殿 | 日化用品 | 3 | 商标无效 | 2014-08-11 | |
9009538 | 臻金 ATTAIN GOLD | 服装鞋帽 | 25 | 商标已注册 | 2010-12-30 |
本页是 [深圳市诚亦信物流有限公司] 在顺企网深圳黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。