变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
联络员备案 | 管吴优 *** 备案手机:*** (网上办理) | 何丽 *** 备案手机:*** | 2019-06-25 |
股东或股份发起人改变姓名或名称变更 | 四川和福医疗投资管理有限公司; | 四川和福医疗投资管理有限公司;
杨马丁; [退出] | 2016-06-12 |
高级管理人员备案 | / | / | 2016-06-12 |
章程备案 | / | / | 2016-06-12 |
高级管理人员备案 | 曾易,执行董事兼总经理 [新增] | / | 2016-06-12 |
投资人变更 | 四川和福医疗投资管理有限公司; | 四川和福医疗投资管理有限公司;
杨马丁; [退出] | 2016-06-12 |
投资人(股权)变更 | 四川和福医疗投资管理有限公司; | 四川和福医疗投资管理有限公司;杨马丁; | 2016-06-12 |
企业类型变更 | 1152 | 1190 | 2016-06-12 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 曾易,执行董事兼总经理 | / | 2016-06-12 |
换发证照 | / | / | 2016-05-10 |
经营范围变更 | 内科;心血管内科专业;内分泌专业/眼科/麻醉科/医学检验科;临床体液、血液专业、临床化学检验专业、临床免疫血清学专业/医学影像科;超声诊断专业/中医科眼科。(凭许可证经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | 眼科专业;内科;心血管内科专业;内分泌专业/眼科/麻醉科/医学检验科;临床体液、血液专业/医学影像科;超声诊断专业/中医科。(凭许可证经营,有效期至2017年3月1日)。 | 2015-06-11 |
经理备案 | 杨马丁,经理 | / | 2015-06-11 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 曾易,执行董事 | / | 2015-06-11 |
投资人(股权)变更 | 四川和福医疗投资管理有限公司;杨马丁; | 李杰;刘跃华;杨马丁;张昌念; | 2015-06-11 |
章程备案 | / | / | 2015-06-11 |
高级管理人员备案 | 陈越秀,监事 [新增] | / | 2015-06-11 |
股东或股份发起人改变姓名或名称变更 | 四川和福医疗投资管理有限公司; [新增]
杨马丁; | 李杰; [退出]
刘跃华; [退出]
杨马丁;
张昌念; [退出] | 2015-06-11 |
高级管理人员备案 | 杨马丁,经理 [新增] | / | 2015-06-11 |
投资人变更 | 内科;心血管内科专业;内分泌专业/眼科/麻醉科/医学检验科;临床体液、血液专业、临床化学检验专业、临床免疫血清学专业/医学影像科;超声诊断专业/中医科眼科
(凭许可证经营)
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 眼科专业;内科;心血管内科专业;内分泌专业/眼科/麻醉科/医学检验科;临床体液、血液专业/医学影像科;超声诊断专业/中医科
(凭许可证经营,有效期至2017年3月1日) | 2015-06-11 |
投资人变更 | 四川和福医疗投资管理有限公司; [新增]
杨马丁; | 李杰; [退出]
刘跃华; [退出]
杨马丁;
张昌念; [退出] | 2015-06-11 |
企业类型变更 | 1190 | 1130 | 2015-06-11 |
高级管理人员备案 | 曾易,执行董事 [新增] | / | 2015-06-11 |
章程备案 | 陈越秀,监事 | / | 2015-06-11 |
经理备案 | 杨马丁,经理 [新增] | / | 2015-06-11 |
清算组备案 | / | / | 2015-06-11 |
法定代表人变更 | 曾易 | 李杰 | 2015-06-11 |
其他事项备案 | 眼科专业;内科;心血管内科专业;内分泌专业/眼科/麻醉科/医学检验科;临床体液、血液专业/医学影像科;超声诊断专业/中医科。(凭许可证经营,有效期至2017年3月1日)。 | 眼科专业;内科;心血管内科专业;内分泌专业/眼科/医学检验科;临床体液、血液专业/中医科。(以上范围凭许可证在有效期内经营,有效期至2017年3月1日)。 | 2013-05-29 |
高级管理人员备案 | / | / | 2013-05-29 |
投资人变更 | 眼科专业;内科;心血管内科专业;内分泌专业/眼科/麻醉科/医学检验科;临床体液、血液专业/医学影像科;超声诊断专业/中医科
(凭许可证经营,有效期至2017年3月1日) | 内科;心血管内科专业;内分泌专业/眼科/麻醉科/医学检验科;临床体液、血液专业/医学影像科;超声诊断专业/中医科;眼科专业
(凭许可证经营,有效期至2017年3月1日) | 2013-05-29 |
股东或股份发起人改变姓名或名称变更 | 李杰;
刘跃华;
杨马丁; [新增]
张昌念; | 刘跃华;
李杰;
张昌念; | 2013-05-29 |
投资人变更 | 李杰;
刘跃华;
杨马丁; [新增]
张昌念; | 刘跃华;
李杰;
张昌念; | 2013-05-29 |
经营范围变更 | 眼科专业;内科;心血管内科专业;内分泌专业/眼科/麻醉科/医学检验科;临床体液、血液专业/医学影像科;超声诊断专业/中医科。(凭许可证经营,有效期至2017年3月1日)。 | 内科;心血管内科专业;内分泌专业/眼科/麻醉科/医学检验科;临床体液、血液专业/医学影像科;超声诊断专业/中医科;眼科专业。(凭许可证经营,有效期至2017年3月1日)。 | 2013-05-29 |
许可经营项目变更 | 眼科专业;内科;心血管内科专业;内分泌专业/眼科/麻醉科/医学检验科;临床体液、血液专业/医学影像科;超声诊断专业/中医科。(凭许可证经营,有效期至2017年3月1日)。 | 眼科专业;内科;心血管内科专业;内分泌专业/眼科/医学检验科;临床体液、血液专业/中医科。(以上范围凭许可证在有效期内经营,有效期至2017年3月1日)。 | 2013-05-29 |
章程修正案备案 | / | / | 2013-05-29 |
投资人(股权)变更 | 李杰;刘跃华;杨马丁;张昌念; | 刘跃华;李杰;张昌念; | 2013-05-29 |
许可经营项目变更 | 内科;心血管内科专业;内分泌专业/眼科/麻醉科/医学检验科;临床体液、血液专业/医学影像科;超声诊断专业/中医科;眼科专业。(以上范围凭许可证在有效期内经营,有效期至2017年3月1日)。 | 眼科专业;内科;心血管内科专业;内分泌专业/眼科/医学检验科;临床体液、血液专业/中医科。(以上范围凭许可证在有效期内经营,有效期至2017年3月1日)。 | 2013-05-28 |
章程修正案备案 | / | / | 2013-05-28 |
经理备案 | 杨马丁,经理 | / | 2013-05-28 |
投资人(股权)变更 | 李杰;刘跃华;杨马丁;张昌念; | 刘跃华;李杰;张昌念; | 2013-05-28 |
高级管理人员备案 | 杨马丁,经理 [新增] | / | 2013-05-28 |
高级管理人员备案 | / | / | 2013-05-28 |
股东或股份发起人改变姓名或名称变更 | 李杰;
刘跃华;
杨马丁; [新增]
张昌念; | 刘跃华;
李杰;
张昌念; | 2013-05-28 |
其他事项备案 | 内科;心血管内科专业;内分泌专业/眼科/麻醉科/医学检验科;临床体液、血液专业/医学影像科;超声诊断专业/中医科;眼科专业。(以上范围凭许可证在有效期内经营,有效期至2017年3月1日)。 | 眼科专业;内科;心血管内科专业;内分泌专业/眼科/医学检验科;临床体液、血液专业/中医科。(以上范围凭许可证在有效期内经营,有效期至2017年3月1日)。 | 2013-05-28 |
投资人变更 | 李杰;
刘跃华;
杨马丁; [新增]
张昌念; | 刘跃华;
李杰;
张昌念; | 2013-05-28 |
经理备案 | 杨马丁,经理 [新增] | / | 2013-05-28 |
股东或股份发起人改变姓名或名称变更 | 李杰; [新增]
刘跃华; [新增]
张昌念; [新增] | 王浩然; [退出]
王晓晅; [退出]
杨马丁; [退出] | 2012-06-29 |
高级管理人员备案 | / | / | 2012-06-29 |
投资人变更 | 眼科专业;内科;心血管内科专业;内分泌专业/眼科/医学检验科;临床体液、血液专业/中医科
(以上范围凭许可证在有效期内经营,有效期至2017年3月1日) | 眼科;心血管内科专业;内分泌专业;临床体液、血液专业(共4个科目)
(以上范围凭许可证在有效期内经营,有效期至2012年4月11日) | 2012-06-29 |
投资人变更 | 李杰; [新增]
刘跃华; [新增]
张昌念; [新增] | 王浩然; [退出]
王晓晅; [退出]
杨马丁; [退出] | 2012-06-29 |
章程备案 | / | / | 2012-06-29 |
经理备案 | / | / | 2012-06-29 |
清算组备案 | / | / | 2012-06-29 |
法定代表人变更 | 李杰,中华人民共和国居民身份证,***** | 王浩然 | 2012-06-29 |
投资人(股权)变更 | 李杰;刘跃华;张昌念; | 王浩然;王晓晅;杨马丁; | 2012-06-29 |
经营范围变更 | 眼科专业;内科;心血管内科专业;内分泌专业/眼科/医学检验科;临床体液、血液专业/中医科。(以上范围凭许可证在有效期内经营,有效期至2017年3月1日)。 | 眼科;心血管内科专业;内分泌专业;临床体液、血液专业(共4个科目)。(以上范围凭许可证在有效期内经营,有效期至2012年4月11日)。 | 2012-06-29 |
投资人(股权)变更 | 王浩然;王晓晅;杨马丁; | 邓皛;邓承;王浩然;王晓晅;杨马丁; | 2012-03-27 |
股东或股份发起人改变姓名或名称变更 | 王晓晅,60%; | 王晓晅,30%; | 2012-03-27 |
高级管理人员备案 | 王晓晅,监事 [新增] | / | 2012-03-27 |
股东或股份发起人改变姓名或名称变更 | 王浩然;
王晓晅;
杨马丁; | 邓皛; [退出]
邓承; [退出]
王浩然;
王晓晅;
杨马丁; | 2012-03-27 |
高级管理人员备案 | / | / | 2012-03-27 |
章程修正案备案 | / | / | 2012-03-27 |
章程备案 | 王晓晅,监事 | / | 2012-03-27 |
出资比例变更 | 王晓晅,60%; | 王晓晅,30%; | 2012-03-27 |
投资人变更 | 王浩然;
王晓晅;
杨马丁; | 邓皛; [退出]
邓承; [退出]
王浩然;
王晓晅;
杨马丁; | 2012-03-27 |
股东或股份发起人改变姓名或名称变更 | 邓皛; [新增]
邓承; [新增]
王浩然;
王晓晅;
杨马丁; [新增] | 王浩然;
王晓晅; | 2011-11-01 |
股东或股份发起人改变姓名或名称变更 | 王浩然,10%;
王晓晅,30%; | 王浩然,40%;
王晓晅,60%; | 2011-11-01 |
高级管理人员备案 | / | / | 2011-11-01 |
高级管理人员备案 | 杨马丁,经理 [新增] | / | 2011-11-01 |
股东或股份发起人改变姓名或名称变更 | 400 [新增] | 王晓晅; [退出]
王浩然; [退出] | 2011-11-01 |
章程修正案备案 | / | / | 2011-11-01 |
经理备案 | 杨马丁,经理 [新增] | / | 2011-11-01 |
出资比例变更 | 王晓晅,30%;
王浩然,10%; | 王晓晅,60%;
王浩然,40%; | 2011-11-01 |
出资额变更 | 400 | 王晓晅;
王浩然; | 2011-11-01 |
投资人变更 | 邓皛; [新增]
邓承; [新增]
王浩然;
王晓晅;
杨马丁; [新增] | 王浩然;
王晓晅; | 2011-11-01 |
投资人(股权)变更 | 邓皛;邓承;王浩然;王晓晅;杨马丁; | 王浩然;王晓晅; | 2011-11-01 |
出资额变更 | 400 | 王晓晅;王浩然; | 2011-11-01 |
出资比例变更 | 王浩然,10%;王晓晅,30%; | 王浩然,40%;王晓晅,60%; | 2011-11-01 |
经理备案 | 杨马丁,经理 | / | 2011-11-01 |
章程修正案备案 | / | / | 2011-08-21 |
高级管理人员备案 | / | / | 2011-08-21 |
股东或股份发起人改变姓名或名称变更 | 王浩然,40%; | 王浩然,10%; | 2011-07-21 |
股东或股份发起人改变姓名或名称变更 | 400 [新增] | 王晓晅; [退出]
王浩然; [退出] | 2011-07-21 |
股东或股份发起人改变姓名或名称变更 | 王浩然;
王晓晅; | 王浩然;
王晓晅;
阳光; [退出] | 2011-07-21 |
出资比例变更 | 王浩然,40%; | 王浩然,10%; | 2011-07-21 |
出资额变更 | 400 | 王晓晅;
王浩然; | 2011-07-21 |
投资人变更 | 王浩然;
王晓晅; | 王浩然;
王晓晅;
阳光; [退出] | 2011-07-21 |
投资人(股权)变更 | 王浩然;王晓晅; | 王浩然;王晓晅;阳光; | 2011-07-21 |
出资额变更 | 400 | 王晓晅;王浩然; | 2011-07-21 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 王浩然,执行董事兼总经理 | / | 2009-09-09 |
投资人(股权)变更 | 王浩然;王晓晅;阳光; | 邓皛;王浩然;王晓晅; | 2009-09-09 |
法定代表人变更 | 王浩然,中华人民共和国居民身份证,***** | 付本濂 | 2009-09-09 |
高级管理人员备案 | 王浩然,执行董事兼总经理 | 王浩然,经理 | 2009-09-09 |
股东或股份发起人改变姓名或名称变更 | 王浩然;
王晓晅;
阳光; [新增] | 邓皛; [退出]
王浩然;
王晓晅; | 2009-09-09 |
高级管理人员备案 | / | / | 2009-09-09 |
经理备案 | 王浩然,执行董事兼总经理 | 王浩然,经理 | 2009-09-09 |
投资人变更 | 王浩然;
王晓晅;
阳光; [新增] | 邓皛; [退出]
王浩然;
王晓晅; | 2009-09-09 |
章程修正案备案 | / | / | 2009-09-09 |
高级管理人员备案 | 王浩然,执行董事兼总经理 [新增] | / | 2009-09-09 |
高级管理人员备案 | / | / | 2009-06-10 |
高级管理人员备案 | 王晓晅,监事 [新增] | / | 2009-06-10 |
股东或股份发起人改变姓名或名称变更 | 邓皛;
王浩然; [新增]
王晓晅; [新增] | 邓皛;
王建辉; [退出] | 2009-06-10 |
投资人变更 | 邓皛;
王浩然; [新增]
王晓晅; [新增] | 邓皛;
王建辉; [退出] | 2009-06-10 |
章程备案 | 王晓晅,监事 | / | 2009-06-10 |
章程修正案备案 | / | / | 2009-06-10 |
投资人(股权)变更 | 邓皛;王浩然;王晓晅; | 邓皛;王建辉; | 2009-06-10 |
高级管理人员备案 | / | / | 2009-04-14 |
经理备案 | / | / | 2009-04-14 |
法定代表人变更 | 付本濂,中华人民共和国居民身份证,***** | 邓承 | 2009-04-14 |
高级管理人员备案 | / | / | 2009-02-11 |
法定代表人变更 | 付本濂,中华人民共和国居民身份证,***** | 邓承 | 2009-02-11 |
经理备案 | / | / | 2009-02-11 |
投资人(股权)变更 | 邓皛;王建辉; | 王建辉;瞿仁广;邓晶; | 2008-09-18 |
出资比例变更 | 邓皛,90%; | 邓晶,54.3%; | 2008-09-18 |
出资额变更 | 400 | 王建辉;邓晶; | 2008-09-18 |
章程备案 | 王建辉,监事 | / | 2008-09-18 |
章程修正案备案 | / | / | 2008-09-18 |
股东或股份发起人改变姓名或名称变更 | 邓皛; [新增]
王建辉; | 王建辉;
瞿仁广; [退出]
邓晶; [退出] | 2008-09-18 |
高级管理人员备案 | / | / | 2008-09-18 |
高级管理人员备案 | 王建辉,监事 [新增] | / | 2008-09-18 |
股东或股份发起人改变姓名或名称变更 | 400 [新增] | 王建辉; [退出]
邓晶; [退出] | 2008-09-18 |
股东或股份发起人改变姓名或名称变更 | 邓皛,90%; [新增] | 邓晶,54.3%; [退出] | 2008-09-18 |
出资额变更 | 400 | 王建辉;
邓晶; | 2008-09-18 |