桓仁西江发电有限公司,办公室地址位于钢铁城市、矿藏丰的地质博物馆本溪,桓仁满族自治县桓仁镇西关村,我公司主要提供水力发电、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。
联系方式
- 公司地址:
- 桓仁满族自治县桓仁镇西关村 -
- 固定电话:
- (0414)48828047 未核实,仅供参考
- 经理:
- 李子强
- 电子邮件:
- 413247950@QQ.com
- 邮政编码:
- 117000
- 地区编码:
- 210522
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
相关产品
工商信息和基本资料
桓仁西江发电有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
辽宁润中供水有限责任公司 | 100% | 人民币500万元 |
桓仁西江发电有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
高级管理人员备案 | 1胡琪董事;2张志监事;3李晓光监事;4张斌董事长;5许齐林董事;6宗冠旗监事;7逄俏监事;8张启忠董事;9陈宇董事;10刘海亮监事会主席;11胡琪经理; | 1胡琪董事;2张志监事;3李晓光监事;4林迎春董事长;5许齐林董事;6马福伟监事;7逄俏监事;8张启忠董事;9陈宇董事;10刘海亮监事会主席;11万波经理; | 2022-05-30 |
负责人变更 | 张斌 | 林迎春 | 2022-05-30 |
高级管理人员备案 | 胡琪董事 张志监事 李晓光监事 张斌董事长 [新增] 许齐林董事 宗冠旗监事 [新增] 逄俏监事 张启忠董事 陈宇董事 刘海亮监事会主席 胡琪经理 | 胡琪董事 张志监事 李晓光监事 林迎春董事长 [退出] 许齐林董事 马福伟监事 [退出] 逄俏监事 张启忠董事 陈宇董事 刘海亮监事会主席 11万波经理 [退出] | 2022-05-30 |
章程备案 | 2 | 1 | 2021-10-18 |
高级管理人员备案 | 1胡琪董事;2李晓光监事;3林迎春董事长;4张志监事;5许齐林董事;6马福伟监事;7逄俏监事;8张启忠董事;9陈宇董事;10刘海亮监事会主席;11万波经理; | 1张志监事;2李晓光监事;3周波董事长;4许齐林董事;5宗冠旗监事;6逄俏监事;7王明发董事;8陈宇董事;9刘海亮监事会主席;10万波董事兼经理; | 2020-12-09 |
负责人变更 | 林迎春 | 周波 | 2020-12-09 |
高级管理人员备案 | 胡琪董事 [新增] 李晓光监事 林迎春董事长 [新增] 张志监事 许齐林董事 马福伟监事 [新增] 逄俏监事 张启忠董事 [新增] 陈宇董事 刘海亮监事会主席 万波经理 | 张志监事 李晓光监事 周波董事长 [退出] 许齐林董事 宗冠旗监事 [退出] 逄俏监事 王明发董事 [退出] 陈宇董事 刘海亮监事会主席 万波董事兼经理 | 2020-12-09 |
经营范围变更 | 水力发电、销售;水电设备维修;水资源开发利用;水利设施、市政设施维护;劳务分包;土地使用权租赁服务;水产养殖(不含网箱)。 | 水力发电、销售。 | 2019-09-26 |
负责人变更 | 周波 | 李子强 | 2018-08-20 |
期限变更 | - | 2023-04-24 | 2018-08-20 |
高级管理人员备案 | 1王明发董事;2刘海亮监事会主席;3万波董事兼经理;4李晓光监事;5陈宇董事;6逄俏监事;7张志监事;8宗冠旗监事;9周波董事长;10许齐林董事; | 1侯玉凯经理;2曾庆国监事;3李子强执行董事; | 2018-08-20 |
章程备案 | 2 | - | 2018-08-20 |
高级管理人员备案 | 王明发董事 [新增] 刘海亮监事会主席 [新增] 万波董事兼经理 [新增] 李晓光监事 [新增] 陈宇董事 [新增] 逄俏监事 [新增] 张志监事 [新增] 宗冠旗监事 [新增] 周波董事长 [新增] 许齐林董事 [新增] | 侯玉凯经理 [退出] 曾庆国监事 [退出] 李子强执行董事 [退出] | 2018-08-20 |
负责人变更 | 李子强 | 庄严 | 2013-06-24 |
高级管理人员备案 | 侯玉凯经理 曾庆国监事 李子强执行董事 [新增] | 庄严执行董事 [退出] 侯玉凯经理 曾庆国监事 | 2013-06-24 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1侯玉凯经理;2曾庆国监事;3李子强执行董事; | 1庄严执行董事;2侯玉凯经理;3曾庆国监事; | 2013-06-24 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 1辽宁润中供水有限责任公司; | 1辽宁润中供水有限责任公司;2辽宁省大伙房水库输水工程建设局; | 2010-07-29 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | 有限责任公司(国有控股) | 2010-07-29 |
高级管理人员备案 | 1庄严执行董事;2侯玉凯经理;3曾庆国监事; | 1周淑荣监事;2侯玉凯经理;3林长杰董事;4张启德监事;5庄严董事长;6李子强监事;7张国良董事;8曾庆国董事; | 2010-07-29 |
期限变更 | 2023-04-24 | 2013-04-24 | 2010-07-29 |
投资人信息变更 | 1辽宁润中供水有限责任公司; | 1辽宁润中供水有限责任公司;2辽宁省大伙房水库输水工程建设局; | 2010-07-29 |
高级管理人员备案 | 庄严执行董事 侯玉凯经理 曾庆国监事 | 周淑荣监事 [退出] 侯玉凯经理 林长杰董事 [退出] 张启德监事 [退出] 庄严董事长 李子强监事 [退出] 张国良董事 [退出] 曾庆国董事 | 2010-07-29 |
投资人变更 | 辽宁润中供水有限责任公司; | 辽宁润中供水有限责任公司; 辽宁省大伙房水库输水工程建设局; [退出] | 2010-07-29 |
高级管理人员备案 | 1周淑荣监事;2侯玉凯经理;3林长杰董事;4张启德监事;5庄严董事长;6李子强监事;7张国良董事;8曾庆国董事; | 1曹健监事;2庄伟董事;3马先锋董事;4王贵满董事;5张启德监事;6耿晓光监事;7张志民董事长兼总经理;8王生董事; | 2006-07-03 |
投资人变更 | 1辽宁润中供水有限责任公司;2辽宁省大伙房水库输水工程建设局; | 1桓仁满族自治县铧尖子水库管理所;2桓仁满族自治县水资源开发有限公司;3桓仁满族自治县东方红电站; | 2006-07-03 |
投资人信息变更 | 1辽宁润中供水有限责任公司;2辽宁省大伙房水库输水工程建设局; | 1桓仁满族自治县东方红电站;2桓仁满族自治县水资源开发有限公司;3桓仁满族自治县铧尖子水库管理所; | 2006-07-03 |
经营范围变更 | 水力发电、销售。 | 水力发电。 | 2006-07-03 |
高级管理人员备案 | 周淑荣监事 [新增] 侯玉凯经理 [新增] 林长杰董事 [新增] 张启德监事 庄严董事长 [新增] 李子强监事 [新增] 张国良董事 [新增] 曾庆国董事 [新增] | 曹健监事 [退出] 庄伟董事 [退出] 马先锋董事 [退出] 王贵满董事 [退出] 张启德监事 耿晓光监事 [退出] 张志民董事长兼总经理 [退出] 王生董事 [退出] | 2006-07-03 |
投资人变更 | 辽宁润中供水有限责任公司; [新增] 辽宁省大伙房水库输水工程建设局; [新增] | 桓仁满族自治县铧尖子水库管理所; [退出] 桓仁满族自治县水资源开发有限公司; [退出] 桓仁满族自治县东方红电站; [退出] | 2006-07-03 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 庄严 | 张志民 | 2006-07-03 |
名称变更(字号名称、集团名称等) | 桓仁西江发电有限公司 | 桓仁满族自治县西江发电有限公司 | 2006-07-03 |
实收资本变更 | 500 | 50 | 2005-07-06 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1曹健监事;2庄伟董事;3马先锋董事;4王贵满董事;5张启德监事;6耿晓光监事;7张志民董事长兼总经理;8王生董事; | 1庄伟董事;2王贵满董事;3张启德监事;4耿晓光监事;5张志民董事长兼总经理; | 2005-07-06 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 1桓仁满族自治县铧尖子水库管理所;2桓仁满族自治县水资源开发有限公司;3桓仁满族自治县东方红电站; | 1桓仁满族自治县铧尖子水库管理所;2桓仁满族自治县东方红电站; | 2005-07-06 |
投资人信息变更 | 1桓仁满族自治县东方红电站;2桓仁满族自治县水资源开发有限公司;3桓仁满族自治县铧尖子水库管理所; | 1桓仁满族自治县东方红电站;2桓仁满族自治县铧尖子水库管理所; | 2005-07-06 |
高级管理人员备案 | 1曹健监事;2耿晓光监事;3马先锋董事;4王贵满董事;5王生董事;6张启德监事;7张志民董事长兼总经理;8庄伟董事; | 1耿晓光监事;2王贵满董事;3张启德监事;4张志民董事长兼总经理;5庄伟董事; | 2005-07-06 |
注册资本变更 | 500 | 50 | 2005-07-06 |
投资人变更 | 桓仁满族自治县铧尖子水库管理所; 桓仁满族自治县水资源开发有限公司; [新增] 桓仁满族自治县东方红电站; | 桓仁满族自治县铧尖子水库管理所; 桓仁满族自治县东方红电站; | 2005-07-06 |
高级管理人员备案 | 曹健监事 [新增] 庄伟董事 马先锋董事 [新增] 王贵满董事 张启德监事 耿晓光监事 张志民董事长兼总经理 王生董事 [新增] | 庄伟董事 王贵满董事 张启德监事 耿晓光监事 张志民董事长兼总经理 | 2005-07-06 |
实收资本变更 | 500( + 900% ) | 50 | 2005-07-06 |
注册资本变更 | 500( + 900% ) | 50 | 2005-07-06 |
桓仁西江发电有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
侯玉凯 | 经理 |
曾庆国 | 监事 |
李子强 | 执行董事 |
本页是 [桓仁西江发电有限公司] 在顺企网本溪黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。