变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
成员 | 甘庆威(执行董事),彭小燕(监事),甘庆威(总经理) | 甘庆松(执行董事),甘庆松(总经理),甘幼香(监事) | 2021-12-10 |
投资人 | 甘庆威 90(万元)90%彭小燕 10(万元)10% | 甘庆松 70(万元)70%甘幼香 30(万元)30% | 2021-12-10 |
总经理 | 甘庆威(执行董事), [新增]
彭小燕(监事), [新增]
甘庆威(总经理) [新增] | 甘庆松(执行董事), [退出]
甘庆松(总经理), [退出]
甘幼香(监事) [退出] | 2021-12-10 |
董事长或执行董事成员 | 甘庆威(执行董事), [新增]
彭小燕(监事), [新增]
甘庆威(总经理) [新增] | 甘庆松(执行董事), [退出]
甘庆松(总经理), [退出]
甘幼香(监事) [退出] | 2021-12-10 |
监事信息 | 甘庆威(执行董事), [新增]
彭小燕(监事), [新增]
甘庆威(总经理) [新增] | 甘庆松(执行董事), [退出]
甘庆松(总经理), [退出]
甘幼香(监事) [退出] | 2021-12-10 |
负责人 | 甘庆威 | 甘庆松 | 2021-12-10 |
指定联系人 | 甘庆威 | 古灼权 | 2021-12-10 |
章程或章程修正案通过日期 | 2021-12-07 | 2013-05-13 | 2021-12-10 |
股权和公证书 | - | - | 2021-12-10 |
统一社会信用代码 | *****B | - | 2020-03-23 |
一照一码升级 | *****B | - | 2020-03-23 |
补照 | - | - | 2020-03-23 |
升级换照 | - | - | 2020-03-23 |
补照 | - | - | 2017-06-13 |
统一社会信用代码 | *****B | - | 2015-08-17 |
投资人 | 甘幼香 30(万元)30% 甘庆松 70(万元)70% | 温翠容 35(万元)35% 古丙泉 65(万元)65% | 2015-08-17 |
负责人 | 甘庆松 | 古丙泉 | 2015-08-17 |
成员 | 甘庆松 | 古丙泉 | 2015-08-17 |
成员 | 甘幼香(监事),甘庆松(执行董事),甘庆松(总经理) | 古振华(总经理),温翠容(监事),古丙泉(执行董事) | 2015-08-17 |
成员 | 甘幼香
30(万元)30%
甘庆松
70(万元)70% | 温翠容
35(万元)35%
古丙泉
65(万元)65% | 2015-08-17 |
投资人 | 名称:甘幼香,出资额:30,出资比例:30名称:甘庆松,出资额:70,出资比例:70 | 名称:温翠容,出资额:35,出资比例:35名称:古丙泉,出资额:65,出资比例:65 | 2015-08-17 |
负责人变更 | 法定代表人:甘庆松;
监事:甘幼香;
股东:甘幼香;
股东:甘庆松;
总经理:甘庆松;
董事长:甘庆松; | 监事:温翠容;
股东:古丙泉;
总经理:古振华;
股东:温翠容;
法定代表人:古丙泉;
董事长:古丙泉; | 2015-08-17 |
投资人变更 | 股东名称:甘幼香、出资额:30、出资比例:30; [新增]
股东名称:甘庆松、出资额:70、出资比例:70; [新增] | 股东名称:温翠容、出资额:35、出资比例:35; [退出]
股东名称:古丙泉、出资额:65、出资比例:65; [退出] | 2015-08-17 |
高级管理人员备案 | 执行董事:甘庆松 [新增]
总经理:甘庆松 [新增]
监事:甘幼香 [新增] | 执行董事:古丙泉 [退出]
总经理:古振华 [退出]
监事:温翠容 [退出] | 2015-08-17 |
其他事项备案 | *****B | - | 2015-08-17 |
投资人变更 | 名称:甘幼香,出资额:30,出资比例:30 [新增]
名称:甘庆松,出资额:70,出资比例:70 [新增] | 名称:温翠容,出资额:35,出资比例:35 [退出]
名称:古丙泉,出资额:65,出资比例:65 [退出] | 2015-08-17 |
监事信息 | 甘幼香(监事) [新增] | 温翠容(监事) [退出] | 2015-08-17 |
董事长或执行董事成员 | 甘庆松(执行董事) [新增] | 古丙泉(执行董事) [退出] | 2015-08-17 |
高管人员 | 甘庆松(总经理) [新增] | 古振华(总经理) [退出] | 2015-08-17 |
股东 | 甘幼香 30(万元) 30% [新增]
甘庆松 70(万元) 70% [新增] | 温翠容 35(万元) 35% [退出]
古丙泉 65(万元) 65% [退出] | 2015-08-17 |
董事成员 | 甘幼香(监事) [新增]
甘庆松(总经理) [新增]
甘庆松(执行(常务)董事) [新增] | 温翠容(监事) [退出]
古振华(总经理) [退出]
古丙泉(执行(常务)董事) [退出] | 2015-08-17 |
监事成员 | 甘幼香(监事) [新增]
甘庆松(总经理) [新增]
甘庆松(执行(常务)董事) [新增] | 温翠容(监事) [退出]
古振华(总经理) [退出]
古丙泉(执行(常务)董事) [退出] | 2015-08-17 |
法定代表人 | 甘庆松 | 古丙泉 | 2015-08-17 |
高管人员 | 甘幼香(监事) [新增]
甘庆松(总经理) [新增]
甘庆松(执行(常务)董事) [新增] | 温翠容(监事) [退出]
古振华(总经理) [退出]
古丙泉(执行(常务)董事) [退出] | 2015-08-17 |
一照一码升级 | - | - | 2015-08-17 |
一照一码升级 | | | 2015-08-17 |
高管人员 | 甘幼香(监事) 甘庆松(总经理) 甘庆松(执行(常务)董事) | 温翠容(监事) 古振华(总经理) 古丙泉(执行(常务)董事) | 2015-08-17 |
监事成员 | 甘幼香(监事) 甘庆松(总经理) 甘庆松(执行(常务)董事) | 温翠容(监事) 古振华(总经理) 古丙泉(执行(常务)董事) | 2015-08-17 |
董事成员 | 甘幼香(监事) 甘庆松(总经理) 甘庆松(执行(常务)董事) | 温翠容(监事) 古振华(总经理) 古丙泉(执行(常务)董事) | 2015-08-17 |
股东(投资人) | 甘幼香 30(万元) 30% 甘庆松 70(万元) 70% | 温翠容 35(万元) 35% 古丙泉 65(万元) 65% | 2015-08-17 |
期限 | 自2006-03-29至2036-03-29 | 自2006-03-29至2016-03-29 | 2013-05-13 |
期限变更 | 2006-03-29,2036-03-29 | 2006-03-29,2016-03-29 | 2013-05-13 |
其他事项备案 | - | - | 2013-05-13 |
期限 | 从2006-03-29至2036-03-29 | 从2006-03-29至2016-03-29 | 2013-05-13 |
指定联系人 | 古灼权 | - | 2013-05-13 |
期限变更 | 从2006-03-29至2036-03-29 | 从2006-03-29至2016-03-29 | 2013-05-13 |
其他事项备案 | 2016-03-29 00:00:00 | 2010-12-31 00:00:00 | 2010-12-30 |
审批项目 | 中华人民共和国道路运输经营许可证 | 中华人民共和国道路运输经营许可证 | 2010-12-30 |
经营范围变更 | 旧机动车的购销(不含废旧车、拼装车);经济信息咨询;国内贸易(以上均不含专营、专控、专卖、特许商品及限制项目);普通货运(不含危险物品,道路运输经营许可证有效期至2014年6月30日)。 | 旧机动车的购销(不含废旧车、拼装车);经济信息咨询;国内贸易(以上均不含专营、专控、专卖、特许商品及限制项目);普通货运(不含危险物品,在许可有效期内经营)。 | 2010-12-30 |
证照有效期限 | 2016-03-29 | 2010-12-31 | 2010-12-30 |
其他事项备案 | 2010-12-31 00:00:00 | 2010-09-30 00:00:00 | 2010-02-01 |
地址变更 | 深圳市南山区桃源街道荔景家园B壹单元101 | 深圳市南山区桃源街道光前村荔景家园(小区)122号铺* | 2010-02-01 |
证照有效期限 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-02-01 |
负责人 | 古丙泉 | 古振华 | 2010-01-26 |
负责人变更 | - | - | 2010-01-26 |
高级管理人员备案 | - | - | 2010-01-26 |
成员 | 古丙泉 | 古振华 | 2010-01-26 |
成员 | 古丙泉(执行董事),温翠容(监事),古振华(总经理) | 古振华(总经理),温翠容(监事),古振华(执行董事) | 2010-01-26 |
董事长或执行董事成员 | 古丙泉(执行董事) [新增] | 古振华(执行董事) [退出] | 2010-01-26 |
负责人 | 古振华 | 古丙泉 | 2009-11-10 |
高级管理人员备案 | - | - | 2009-11-10 |
成员 | 古振华 | 古丙泉 | 2009-11-10 |
成员 | 古振华(总经理),温翠容(监事),古振华(执行董事) | 古振华(总经理),古丙泉(执行董事),温翠容(监事) | 2009-11-10 |
负责人变更 | - | - | 2009-11-10 |
董事长或执行董事成员 | 古振华(执行董事) [新增] | 古丙泉(执行董事) [退出] | 2009-11-10 |
其他事项备案 | 2010-09-30 00:00:00 | 2009-03-29 00:00:00 | 2009-03-25 |
证照有效期限 | 2010-09-30 | 2009-03-29 | 2009-03-25 |
其他事项备案 | 2009-03-29 00:00:00 | 2008-03-29 00:00:00 | 2008-03-26 |
证照有效期限 | 2009-03-29 | 2008-03-29 | 2008-03-26 |
成员 | 古振华(总经理),古丙泉(执行董事),温翠容(监事) | 古振华(总经理),甘翠云(监事),古振华(执行董事) | 2007-10-26 |
负责人 | 古丙泉 | 古振华 | 2007-10-26 |
股权 | 古丙泉 [新增] | 古振华 [退出] | 2007-10-26 |
股权 | 温翠容 35(万元)35% [新增]
古丙泉 65(万元)65% [新增] | 古振华 65(万元)65% [退出]
甘翠云 35(万元)35% [退出] | 2007-10-26 |
其他事项备案 | ***** | *****59 | 2007-10-26 |
高级管理人员备案 | - | - | 2007-10-26 |
负责人变更 | - | - | 2007-10-26 |
股权 | 古振华(总经理),
古丙泉(执行董事), [新增]
温翠容(监事) [新增] | 古振华(总经理),
甘翠云(监事), [退出]
古振华(执行董事) [退出] | 2007-10-26 |
董事长或执行董事成员 | 古丙泉(执行董事) [新增] | 古振华(执行董事) [退出] | 2007-10-26 |
监事信息 | 温翠容(监事) [新增] | 甘翠云(监事) [退出] | 2007-10-26 |
注册号/注册号升级 | ***** | *****59 | 2007-10-26 |
其他事项备案 | 2008-03-29 00:00:00 | 2007-03-29 00:00:00 | 2007-03-23 |
证照有效期限 | 2008-03-29 | 2007-03-29 | 2007-03-23 |
经营范围变更 | 旧机动车的购销(不含废旧车、拼装车);经济信息咨询;国内贸易(以上均不含专营、专控、专卖、特许商品及限制项目);普通货运(不含危险物品,在许可有效期内经营)。 | 旧机动车的购销(不含废旧车、拼装车);经济信息咨询;国内贸易(以上均不含专营、专控、专卖、特许商品及限制项目)。 | 2006-09-21 |