乌海蓝益环保发电有限公司,办公室地址位于黄河明珠、书法之城、沙漠绿洲、葡萄之乡乌海,内蒙古自治区乌海市乌达区工业园区,我公司主要提供许可经营项目:筹建;垃圾无害化焚烧处理的投资、建设。一般经营项目:无〓
联系方式
其他联系方式
相关产品
工商信息和基本资料
乌海蓝益环保发电有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
江苏洁瀛环保科技有限公司 | 18000万 |
乌海蓝益环保发电有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
经营范围变更 | 城市生活垃圾经营性服务;发电业务、输电业务、供(配)电业务;再生资源销售;餐饮服务;热力生产和供应;环境保护专用设备制造;污水处理及其再生利用;专用设备修理 | 城市生活垃圾经营性服务;发电业务、输电业务、供(配)电业务;再生资源销售;热力生产和供应;环境保护专用设备制造;污水处理及其再生利用;专用设备修理 | 2022-07-12 |
高级管理人员备案 | 张磊(监事), [新增] 杨忠(经理), 黄金权(执行董事) | 马宇平(监事), [退出] 杨忠(经理), 黄金权(执行董事) | 2022-06-14 |
高级管理人员备案 | 马宇平(监事), 杨忠(经理), [新增] 黄金权(执行董事) [新增] | 马宇平(监事), 徐文彩(经理), [退出] 陈昊(执行董事) [退出] | 2022-03-04 |
负责人变更 | 杨忠 | 徐文彩 | 2022-03-04 |
经营范围变更 | 城市生活垃圾经营性服务;发电业务、输电业务、供(配)电业务;再生资源销售;热力生产和供应;环境保护专用设备制造;污水处理及其再生利用;专用设备修理 | 许可经营项目:筹建;垃圾无害化焚烧处理的投资、建设。 一般经营项目:无 | 2021-09-22 |
高级管理人员备案 | 马宇平(监事), 徐文彩(经理), [新增] 陈昊(执行董事) | 马宇平(监事), 冯国亮(经理), [退出] 陈昊(执行董事) | 2020-12-07 |
负责人变更 | 徐文彩(经理) | 冯国亮(经理) | 2020-12-07 |
负责人变更 | 冯国亮 | 宋卫华 | 2019-08-13 |
高级管理人员备案 | 马宇平(监事), 冯国亮(经理), 陈昊(执行董事) | 马宇平(监事), 冯国亮(经理), 陈昊(执行董事), 宋卫华(经理) [退出] | 2019-08-13 |
行业门类变更 | 电力、燃气及水的生产和供应业 | 农、林、牧、渔业 | 2018-02-01 |
行业代码变更 | 电力生产 | 金属门窗制造 | 2018-02-01 |
投资人变更 | 江苏洁瀛环保科技有限公司 | 福建银森集团有限公司 [退出] 江苏洁瀛环保科技有限公司 | 2018-02-01 |
市场主体类型变更 | 一人有限责任公司(1150) | 其他有限责任公司(1190) | 2018-02-01 |
章程备案 | - | - | 2018-02-01 |
负责人变更 | 宋卫华 | 高岩 | 2017-12-28 |
高级管理人员备案 | 马宇平(监事), [新增] 冯国亮(经理), [新增] 陈昊(执行董事), [新增] 宋卫华(其他人员) [新增] | 裴万柱(董事), [退出] 陈志坚(副董事长), [退出] 李森福(监事), [退出] 高岩(总经理,董事长) [退出] | 2017-12-28 |
投资人变更 | 福建银森集团有限公司出资8820万,江苏洁瀛环保科技有限公司出资9180万 [新增] | 徐州科融环境资源股份有限公司出资9180万,福建银森集团有限公司出资8820万 [退出] | 2017-12-28 |
章程备案 | - | - | 2017-12-28 |
负责人变更 | 高岩 | 张永辉 | 2017-12-06 |
高级管理人员备案 | 裴万柱(董事), 陈志坚(副董事长), 李森福(监事), 高岩(总经理,董事长) [新增] | 裴万柱(董事), 陈志坚(副董事长), 李森福(监事), 张永辉(董事,总经理) [退出] | 2017-12-06 |
法定代表人 | 高岩 | 张永辉 | 2017-12-06 |
负责人变更 | 张永辉 | 黄国瑞 | 2016-11-17 |
高级管理人员备案 | 陈志坚 李森福 裴万柱 张永辉 [新增] | 陈志坚 黄国瑞 [退出] 李森福 裴万柱 | 2016-11-17 |
法定代表人 | 张永辉 | 黄国瑞 | 2016-11-17 |
负责人变更 | 黄国瑞 | 顾承鸣 | 2015-12-16 |
财务负责人 | 杨阳 | - | 2015-12-16 |
高级管理人员备案 | 陈志坚 黄国瑞 [新增] 李森福 裴万柱 | 陈志坚 顾承鸣 [退出] 李森福 裴万柱 | 2015-12-16 |
法人股东 | 福建银森集团有限公司 徐州科融环境资源股份有限公司 [新增] | 福建银森集团有限公司 徐州燃控科技股份有限公司 [退出] | 2015-12-16 |
法定代表人 | 黄国瑞 | 顾承鸣 | 2015-12-16 |
法人股东 | 福建银森集团有限公司,徐州科融环境资源股份有限公司 | 福建银森集团有限公司,徐州燃控科技股份有限公司 | 2015-12-16 |
联络员备案 | 姓名:杨阳 身 | 姓名: 身份证 | 2014-11-05 |
经营范围变更 | 许可经营项目:筹建;垃圾无害化焚烧处理的投资、建设。 一般经营项目:无 | 许可经营项目:销售:仅供办理审批许可,未经许可审批和变更登记,不得从事经营活动。 | 2013-12-31 |
负责人变更 | 顾承鸣 | 李森福 | 2013-12-31 |
投资人变更 | - | 李森福 [退出] | 2013-12-31 |
投资人变更 | 福建银森集团有限公司, 徐州燃控科技股份有限公司 [新增] | 福建银森集团有限公司 | 2013-12-31 |
高级管理人员备案 | 陈志坚 顾承鸣 [新增] 李森福 裴万柱 [新增] | 陈志坚 李森福 | 2013-12-31 |
注册资本变更 | 18000( + 227.27273% ) | 5500 | 2013-12-17 |
投资人变更 | 李森福 | 李森福 | 2013-12-17 |
投资人变更 | 福建银森集团有限公司 | 福建银森集团有限公司 | 2013-12-17 |
实收资本变更 | 5500( + 1000% ) | 500 | 2011-08-18 |
投资人变更 | 福建银森集团有限公司 | 福建银森集团有限公司 | 2011-08-18 |
注册资本变更 | 5500( + 1000% ) | 500 | 2011-08-18 |
乌海蓝益环保发电有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
张永辉 | 董事长,总经理 |
裴万柱 | 董事 |
陈志坚 | 副董事长 |
李森福 | 监事 |
本页是 [乌海蓝益环保发电有限公司] 在顺企网乌海黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。
相关本地行业
附近城市
全国热门地区
您可能喜欢
相关环保公司