变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
投资人变更 | 李阳; [新增]
徐虹;
陶丽艳;
李铁征;
张金云; | 徐虹;
陶丽艳;
李铁征;
唐桂玲; [退出]
张金云; | 2022-08-19 |
投资人变更 | 徐虹; [新增]
陶丽艳;
李铁征;
唐桂玲;
张金云; | 张金云;
陶丽艳;
李铁征;
石善有; [退出]
唐桂玲; | 2020-10-22 |
经营范围变更 | 验资,审计,会计咨询,会计顾问,经济案件查证,税务代理,基建工程预决算审计,会计服务,会计培训,综合档案管理服务。 | 验资,审计,会计咨询,会计顾问,经济案件查证,税务代理,基建工程预决算审计,会计服务,会计培训。 | 2019-10-16 |
投资人变更 | 张金云;
陶丽艳; [新增]
李铁征;
石善有;
唐桂玲; | 张金云;
孙伟; [退出]
李铁征;
石善有;
唐桂玲; | 2019-08-07 |
地址变更 | 辽宁省丹东市振兴区山上街95号四层 | 丹东市振兴区锦山大街46号 | 2019-04-18 |
负责人变更 | 张金云 | 杨文明 | 2018-10-19 |
高级管理人员备案 | 张金云执行董事兼总经理 [新增]
李铁征监事 | 李铁征监事
杨文明执行董事兼总经理 [退出] | 2018-10-19 |
投资人变更 | 孙伟;
李铁征;
石善有;
唐桂玲;
张金云; [新增] | 孙伟;
李铁征;
石善有;
杨文明; [退出]
唐桂玲; | 2018-10-19 |
期限变更 | 2030-02-15 | 2010-02-15 | 2010-02-02 |
实收资本变更 | 100( + 100% ) | 50 | 2009-12-10 |
注册资本变更 | 100( + 100% ) | 50 | 2009-12-10 |
投资人变更 | 李铁征;
孙伟;
杨文明;
石善有;
唐桂玲; | 李铁征;
孙伟;
杨文明;
石善有;
唐桂玲; | 2009-12-10 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 1李铁征;2孙伟;3杨文明;4石善有;5唐桂玲; | 1李铁征;2孙伟;3杨文明;4石善有;5唐桂玲; | 2009-12-10 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 100 | 50 | 2009-12-10 |
名称变更(字号名称、集团名称等) | 辽宁中朋会计师事务所有限公司 | 丹东利安达中朋会计师事务所有限责任公司 | 2009-12-10 |
实收资本变更 | 100 | 50 | 2009-12-10 |
经营范围变更 | 验资,审计,会计咨询,会计顾问,经济案件查证,税务代理,基建工程预决算审计,会计服务,会计培训。 | 验资,审计,会计咨询,会计顾问,经济案件查证,税务代理,资产评估。 | 2009-06-17 |
投资人变更 | 李铁征; [新增]
孙伟; [新增]
杨文明;
石善有;
唐桂玲; [新增] | 刘明琦; [退出]
石善有;
杨文明;
张金云; [退出]
沈喜忱; [退出]
陶丽艳; [退出]
张平; [退出] | 2007-11-28 |
高级管理人员备案 | 李铁征监事 [新增]
杨文明执行董事兼总经理 | 沈喜忱董事 [退出]
陶丽艳董事 [退出]
石善有董事 [退出]
杨文明执行董事兼总经理
张平董事 [退出]
程丽娜监事 [退出] | 2007-11-28 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1李铁征监事;2杨文明执行董事兼总经理; | 1沈喜忱董事;2陶丽艳董事;3石善有董事;4杨文明执行董事兼总经理;5张平董事;6程丽娜监事; | 2007-11-28 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 1李铁征;2孙伟;3杨文明;4石善有;5唐桂玲; | 1刘明琦;2石善有;3杨文明;4张金云;5沈喜忱;6陶丽艳;7张平; | 2007-11-28 |
名称变更 | 丹东利安达中朋会计师事务所有限责任公司 | 丹东中朋会计师事务所有限责任公司 | 2003-06-03 |
投资人变更 | 刘明琦;
石善有;
杨文明; [新增]
沈喜忱;
陶丽艳;
张金云;
张平; | 石善有;
沈喜忱;
陶丽艳;
张金云;
张平;
刘明琦; | 2003-03-04 |
高级管理人员备案 | 沈喜忱董事
陶丽艳董事
石善有董事
张平董事
杨文明董事长兼总经理
程丽娜监事 | 沈喜忱董事
石善有董事
陶丽艳董事
张平董事
杨文明监事
张金云董事长 [退出]
程丽娜监事 | 2003-03-04 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1沈喜忱董事;2陶丽艳董事;3石善有董事;4张平董事;5杨文明董事长兼总经理;6程丽娜监事; | 1沈喜忱董事;2石善有董事;3陶丽艳董事;4张平董事;5杨文明监事;6张金云董事长;7程丽娜监事; | 2003-03-04 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 杨文明 | 张金云 | 2003-03-04 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 1刘明琦;2石善有;3杨文明;4沈喜忱;5陶丽艳;6张金云;7张平; | 1石善有;2沈喜忱;3陶丽艳;4张金云;5张平;6刘明琦; | 2003-03-04 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 1石善有;2沈喜忱;3陶丽艳;4张金云;5张平;6刘明琦; | 1刘明琦;2石善有;3张金云;4沈喜忱;5陶丽艳;6张平;7汪应华; | 2001-01-09 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1沈喜忱董事;2石善有董事;3陶丽艳董事;4张平董事;5杨文明监事;6张金云董事长;7程丽娜监事; | 1杨文明监事;2沈喜忱董事;3石善有董事;4陶丽艳董事;5张平董事;6张金云监事;7程丽娜监事;8汪应华董事; | 2001-01-09 |
负责人变更 | 张金云 | 汪应华 | 2001-01-09 |
高级管理人员备案 | 沈喜忱董事
石善有董事
陶丽艳董事
张平董事
杨文明监事
张金云董事长
程丽娜监事 | 杨文明监事
沈喜忱董事
石善有董事
陶丽艳董事
张平董事
张金云监事
程丽娜监事
汪应华董事 [退出] | 2001-01-09 |
投资人变更 | 石善有;
沈喜忱;
陶丽艳;
张金云;
张平;
刘明琦; | 刘明琦;
石善有;
张金云;
沈喜忱;
陶丽艳;
张平;
汪应华; [退出] | 2001-01-09 |