上海霖隆投资管理有限公司,办公室地址位于中国国际经济、金融、贸易、航运中心,魔都上海,上海市宝山区南蕰藻路408号-1,我公司主要提供投资管理;...投资咨询;企业管理;物业管理;商务信息咨询;企业形象策划;电子商务;文体用品、办公用品、日用百货、家用电器、五金交电、建筑材料、装潢材料、金属材料、机电设备、纺织品、汽车配件、钟表的销售。
联系方式
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 上海霖隆投资管理有限公司 |
简称: | 霖隆投资管理 |
主要经营产品: | 未提供 |
经营范围: | 投资管理;...投资咨询;企业管理;物业管理;商务信息咨询;企业形象策划;电子商务(不得从事增值电信、金融业务);文体用品、办公用品、日用百货、家用电器、五金交电、建筑材料、装潢材料、金属材料、机电设备、纺织品、汽车配件、钟表的销售。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
营业执照号码: | 91310113071193014U |
发证机关: | 宝山区市场监督管理局 |
核准日期: | 2013-06-14 |
经营期限: | 10年 |
经营状态: | 存续 |
成立时间: | 2013年06月14日 |
注册资本: | 500.000000万人民币 (万元) |
所属分类: | 咨询、投资、加盟公司 » 宝山区咨询、投资、加盟公司 |
所属城市: | 上海企业网 » 宝山区 |
顺企编码: | 41529122 |
上海霖隆投资管理有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
张爱丽 | 7.5% | 人民币37.5万元 |
应林和 | 5% | 人民币25万元 |
杨翰江 | 5% | 人民币25万元 |
柴华利 | 27% | 人民币135万元 |
顾素琴 | 25% | 人民币125万元 |
夏晶 | 23% | 人民币115万元 |
陈国金 | 7.5% | 人民币37.5万元 |
上海霖隆投资管理有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
投资人变更 | 夏晶; 顾素琴; 陈国金; 张爱丽; 杨翰江; 应林和; 柴华利; [新增] | 顾素琴; 柴小龙; [退出] 杨翰江; 应林和; 夏晶; 陈国金; 张爱丽; | 2020-03-19 |
法定代表人变更 | 柴华利 | 陈光 | 2020-03-19 |
法定代表人变更 | 陈光 | 柴小龙 | 2019-11-20 |
投资人变更 | 夏晶; 柴小龙; 应林和; 杨翰江; 张爱丽; [新增] 陈国金; [新增] 顾素琴; [新增] | 杨翰江; 夏晶; 柴小龙; 应林和; 陈建林; [退出] | 2019-05-17 |
投资人变更 | 陈建林; 杨翰江; 夏晶; 柴小龙; 应林和; [新增] | 陈建林; 夏晶; 柴小龙; 杨翰江; | 2018-07-06 |
法定代表人变更 | 柴小龙 | 杨翰江 | 2018-07-06 |
法定代表人变更 | 杨翰江 | 柴小龙 | 2017-09-25 |
投资人变更 | 陈建林; 柴小龙; 杨翰江; 夏晶; [新增] | 柴小龙; 陈建林; 杨翰江; | 2017-08-30 |
投资人变更 | 陈建林; 柴小龙; 杨翰江; | 杨翰江; 史建冲; [退出] 柴小龙; 陈建林; | 2015-12-04 |
联络员 | 陈建林 | 张尊泰 | 2015-12-04 |
投资人(股权)变更 | 陈建林;柴小龙;杨翰江; | 杨翰江;史建冲;柴小龙;陈建林; | 2015-12-04 |
章程备案 | 2015-11-03章程备案 | 2014-11-06章程备案 | 2015-12-04 |
投资人(股权)变更 | 柴小龙;陈建林;杨翰江;史建冲; | 陈建林;柴小龙; | 2014-12-04 |
章程备案 | 2014-11-06章程备案 | 无 | 2014-12-04 |
投资人变更 | 柴小龙; 陈建林; 杨翰江; [新增] 史建冲; [新增] | 陈建林; 柴小龙; | 2014-12-04 |
上海霖隆投资管理有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
柴小龙 | 执行董事 |
陈建林 | 监事 |
本页是 [上海霖隆投资管理有限公司] 在顺企网上海黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。