锡林郭勒盟康辉旅行社有限责任公司,办公室地址位于褐煤总储量在全国居第一位的锡林郭勒,锡林浩特市额尔敦路锡温商务宾馆一楼,我旅行社主要提供许可经营项目:入境旅游业务;国内旅游业务。一般经营项目:代购机票、车票。〓
联系方式
- 旅行社地址:
- 锡林浩特市额尔敦路锡温商务宾馆一楼
- 经理:
- 尤小军
- 经理手机:
- 139****7286 未核实,仅供参考
- 电子邮件:
- KHYXJ@126.COM
- 邮政编码:
- 026000
- 地区编码:
- 152500
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
其他联系方式
手机号码 | 139****7286 |
电子邮箱 | KHYXJ@126.COM |
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 锡林郭勒盟康辉旅行社有限责任公司 |
简称: | 盟康辉旅行社 |
主要经营产品: | 未提供 |
经营范围: | 许可经营项目:入境旅游业务;国内旅游业务。一般经营项目:代购机票、车票。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)〓 |
营业执照号码: | 91152500772229155U |
发证机关: | 锡林郭勒盟市场监督管理局 |
核准日期: | 2014-06-04 |
经营期限: | 10年 |
经营状态: | 存续 |
成立时间: | 2004年12月16日 |
注册资本: | 30万人民币元 (万元) |
所属分类: | 旅行社、旅游公司公司 » 锡林浩特市旅行社、旅游公司公司 |
所属城市: | 锡林郭勒企业网 » 锡林浩特市 » 锡林浩特市额尔敦 |
顺企编码: | 41554406 |
锡林郭勒盟康辉旅行社有限责任公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
阿拉木斯 | 24.0万 | |
中国康辉旅行社有限责任公司 | 6万 |
锡林郭勒盟康辉旅行社有限责任公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
地址变更 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟锡林浩特市中国马都文化商业广场A06-1号 | 锡林浩特市额尔敦路锡温商务宾馆一楼 | 2020-08-27 |
章程备案 | 提交章程修正案 | - | 2020-08-27 |
高级管理人员备案 | 阿丽古娜(监事),阿拉木斯(经理,执行董事) | 尤芳(监事),尤小军(经理,执行董事) | 2020-01-10 |
投资人变更 | 中国康辉旅行社有限责任公司,阿拉木斯 | 尤小军,中国康辉旅行社有限责任公司 | 2020-01-10 |
负责人变更 | 阿拉木斯 | 尤小军 | 2020-01-10 |
章程备案 | 阿拉木斯以人民币出资24万元,占出资比例80%。 | 尤小军以人民币出资24万元,占出资比例80%。 | 2020-01-10 |
投资人变更 | 中国康辉旅行社有限责任公司 阿拉木斯 [新增] | 尤小军 [退出] 中国康辉旅行社有限责任公司 | 2020-01-10 |
行业代码变更 | 旅行社及相关服务 | 机动车、电子产品和日用产品修理业 | 2020-01-10 |
行业门类变更 | 租赁和商务服务业 | 居民服务和其他服务业 | 2020-01-10 |
高级管理人员备案 | 阿丽古娜(监事), [新增] 阿拉木斯(经理,执行董事) [新增] | 尤芳(监事), [退出] 尤小军(经理,执行董事) [退出] | 2020-01-10 |
期限变更 | 2004-12-16至2034-12-15 | 2004-12-16至2019-07-10 | 2019-06-13 |
高级管理人员备案 | 尤芳(监事),尤小军(经理,执行董事) | 尤小军(执行董事,经理),尤芳(监事),尤小军(总经理,执行董事) | 2019-06-13 |
高级管理人员备案 | 尤芳(监事), 尤小军(经理,执行董事) | 尤小军(执行董事,经理), 尤芳(监事), 尤小军(总经理,执行董事) | 2019-06-13 |
地址变更 | 锡林浩特市额尔敦路锡温商务宾馆一楼 | - | 2017-01-11 |
地址变更 | 1 | - | 2017-01-11 |
财务负责人变更 | 郝喜清 | - | 2017-01-11 |
住所/经营场所 | 锡林浩特市额尔敦路锡温商务宾馆一楼 | - | 2017-01-11 |
住所/经营场所 | 锡林浩特市额尔敦路锡温商务宾馆一楼 | 2017-01-11 | |
联络员备案 | 姓名:尤小军 | 姓名: 身份证 | 2014-10-27 |
主管部门 | 姓名:尤小军 [新增] | 姓名: 身份证 | 2014-10-27 |
锡林郭勒盟康辉旅行社有限责任公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
尤芳 | 监事 |
尤小军 | 执行董事,总经理 |
锡林郭勒盟康辉旅行社有限责任公司的分公司
分公司名称 | 地址 | 成立时间 |
---|---|---|
锡林郭勒盟康辉旅行社有限责任公司东乌珠穆沁旗分公司 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟东乌旗乌镇六区新规划街 | 2015-06-09 00:00:00.000 |
锡林郭勒盟康辉旅行社有限责任公司阿巴嘎旗分社 | 阿巴嘎旗别力古台镇别力古台小区二号楼二单元三楼301室 | 2015-11-05 00:00:00.000 |
锡林郭勒盟康辉旅行社有限责任公司多伦分公司 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟多伦县诺尔镇龙泽湖西路玛瑙城4号 | 2015-02-10 00:00:00.000 |
锡林郭勒盟康辉旅行社有限责任公司乌拉盖分公司 | 锡盟乌拉盖管理区巴音胡硕镇学院路C段84号 | 2016-05-16 00:00:00.000 |
锡林郭勒盟康辉旅行社有限责任公司阿巴嘎旗分公司 | 阿巴嘎旗别力古台镇别力古台南路20号 | 2010-05-18 00:00:00.000 |
锡林郭勒盟康辉旅行社有限责任公司正蓝旗分公司 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟正蓝旗上都镇 | 2009-08-31 00:00:00.000 |
本页是 [锡林郭勒盟康辉旅行社有限责任公司] 在顺企网锡林郭勒黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家旅行社, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家旅行社,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。
相关本地行业
附近城市
全国热门地区
您可能喜欢
相关旅行社、旅游公司公司