变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
地址变更 | 内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市东润家园小区D15号楼110室 | 内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市河西新区政务一街党政办公楼二楼2029 | 2021-12-28 |
章程备案 | 提交章程修正案 | - | 2021-12-28 |
期限变更 | 2003-09-18至2053-09-18 | 2003-09-18至2023-09-17 | 2021-08-04 |
负责人变更 | 温福田 | 范作宇 | 2019-10-24 |
高级管理人员备案 | 穆春刚(监事),温福田(董事长,经理),张旭(董事),郑江颖(监事会主席),高航(监事),徐宁(董事),陈广勋(监事),薛蔷(监事) | 孙艳林(监事),周连荣(董事),田东顺(董事),卫娜(监事会主席),范作宇(经理,董事长),张宏玥(监事) | 2019-10-24 |
章程备案 | 9.25章程000.doc | - | 2019-10-24 |
高级管理人员备案 | 穆春刚(监事), [新增]
温福田(董事长,经理), [新增]
张旭(董事), [新增]
郑江颖(监事会主席), [新增]
高航(监事), [新增]
徐宁(董事), [新增]
陈广勋(监事), [新增]
薛蔷(监事) [新增] | 孙艳林(监事), [退出]
周连荣(董事), [退出]
田东顺(董事), [退出]
卫娜(监事会主席), [退出]
范作宇(经理,董事长), [退出]
张宏玥(监事) [退出] | 2019-10-24 |
经营范围变更 | 城市供热经营;城市基础设施投资、开发建设、经营和管理;实业投资和经营;土地开发服务;房屋场地设备租赁;其他专业咨询与调查服务。 | 城市雨水、污水排水;城市污水处理;城市垃圾无害化处理;城市基础设施投资、开发建设、经营和管理. | 2019-10-24 |
高级管理人员备案 | 孙艳林(监事),周连荣(董事),田东顺(董事),卫娜(监事会主席),范作宇(经理,董事长),张宏玥(监事) | 周连荣(董事),岳恒(监事),陈云花(总经理,董事),田东顺(监事),郑江颖(监事),郝颖(董事),范作宇(董事),周洪林(董事长) | 2019-01-29 |
负责人变更 | 范作宇 | 周洪林 | 2019-01-29 |
高级管理人员备案 | 孙艳林(监事), [新增]
周连荣(董事),
田东顺(董事),
卫娜(监事会主席), [新增]
范作宇(经理,董事长),
张宏玥(监事) [新增] | 周连荣(董事),
岳恒(监事), [退出]
陈云花(总经理,董事), [退出]
田东顺(监事),
郑江颖(监事), [退出]
郝颖(董事), [退出]
范作宇(董事),
周洪林(董事长) [退出] | 2019-01-29 |
行业代码变更 | 居民服务业 | 土地管理业 | 2019-01-29 |
住所 | 内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市河西新区政务一街党政办公楼二楼2029 | 扎兰屯市成吉思汗路兰天小区7号综合楼 | 2017-12-16 |
地址变更 | 内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市河西新区政务一街党政办公楼二楼2029 | 扎兰屯市成吉思汗路兰天小区7号综合楼 | 2017-12-15 |
住所 | 内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市河西新区政务一街党政办公楼二楼2029 | 扎兰屯市成吉思汗路兰天小区7号综合楼 | 2017-12-15 |
投资人变更 | 呼伦贝尔城市建设投资(集团)有限责任公司 | 扎兰屯市财政局(国资委) | 2016-01-21 |
地址变更 | 扎兰屯市成吉思汗路兰天小区7号综合楼 | 成吉思汗路兰天小区7号综合楼 | 2016-01-21 |
地址变更 | 1 | 01 | 2016-01-21 |
联络员备案 | 郝颖 | - | 2016-01-21 |
财务负责人变更 | 郝颖 | - | 2016-01-21 |
主管部门 | 郝颖 | - | 2016-01-21 |
住所 | 1 | 01 | 2016-01-21 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)(1152) | 有限责任公司(国有独资)(1110) | 2016-01-21 |
其他事项备案 | 2016-01-21 | 2015-05-29 | 2016-01-21 |
其他事项备案 | *****6 | ***** | 2016-01-21 |
企业类型变更 | 1152 | 1110 | 2016-01-21 |
住所/经营场所 | 扎兰屯市成吉思汗路兰天小区7号综合楼 | 成吉思汗路兰天小区7号综合楼 | 2016-01-21 |
法人股东 | 呼伦贝尔城市建设投资(集团)有限责任公司 [新增] | 扎兰屯市财政局(国资委) [退出] | 2016-01-21 |
企业类型 | 有限责任公司(法人独资) | 有限责任公司(国有独资) | 2016-01-21 |
法人股东 | 呼伦贝尔城市建设投资(集团)有限责任公司 | 扎兰屯市财政局(国资委) | 2016-01-21 |
负责人变更 | 周洪林 | 龚飞天 | 2015-05-29 |
高级管理人员备案 | 陈云花,范作宇,郝颖,田东顺,岳恒,郑江颖,周洪林,周连荣 | 包颖,范培林,龚飞天,李术艳,潘喜,乔树德,孙修非,孙艳林,田东顺,王谦,徐春家,徐宁,雪松,周勇 | 2015-05-29 |
高级管理人员备案 | 陈云花 [新增]
范作宇 [新增]
郝颖 [新增]
田东顺
岳恒 [新增]
郑江颖 [新增]
周洪林 [新增]
周连荣 [新增] | 包颖 [退出]
范培林 [退出]
龚飞天 [退出]
李术艳 [退出]
潘喜 [退出]
乔树德 [退出]
孙修非 [退出]
孙艳林 [退出]
田东顺
王谦 [退出]
徐春家 [退出]
徐宁 [退出]
雪松 [退出]
周勇 [退出] | 2015-05-29 |
负责人变更 | 周洪林 [新增] | 龚飞天 [退出] | 2015-05-29 |
法定代表人 | 周洪林 | 龚飞天 | 2015-05-29 |