职位职能:;清洁服务人员
职位描述:;吃苦耐劳,有相关工作经验者优先考虑
职位描述:;吃苦耐劳,有相关工作经验者优先考虑
联系方式
- 公司地址:
- 上海市虹口区海宁路137号7层F座730M室
- 固定电话:
- 021-22002302 未核实,仅供参考
- 经理:
- 孙峥
- 电子邮件:
- lifen@yicai.com
- 邮政编码:
- -
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
其他联系方式
座机号码 | 021-22002285 |
电子邮箱 | lifen@yicai.com |
座机号码 | 021-22005899 |
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 上海第一财经投资管理有限公司 |
简称: | 第一财经投资管理 |
主要经营产品: | 未提供 |
经营范围: | 投资管理,财务咨询(不得从事代理记账),投资咨询,商务咨询,企业形象策划,计算机技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
营业执照号码: | 310109000605955 |
发证机关: | 虹口区市场监督管理局 |
核准日期: | 2012-09-28 |
经营期限: | 10年 |
经营状态: | 存续 |
成立时间: | 2012年09月28日 |
注册资本: | 1200.000000万人民币 (万元) |
公司官网: | http://www.shcyhotel |
所属分类: | 咨询、投资、加盟公司 |
顺企编码: | 41624887 |
上海第一财经投资管理有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
上海第一财经传媒有限公司 | 100% | 人民币3500万元 |
上海第一财经投资管理有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
注册资本变更 | 3500万人民币( + 191.66667% ) | 1200万人民币 | 2022-09-22 |
章程备案 | 2022-09-22章程备案 | 无 | 2022-09-22 |
出资方式变更 | 上海第一财经传媒有限公司 货币3500万人民币; | 上海第一财经传媒有限公司 货币1200万人民币; | 2022-09-22 |
行业代码变更 | 投资与资产管理 | 投资与资产管理 | 2019-01-03 |
经营范围变更 | 投资管理,财务咨询,投资咨询,商务咨询,企业形象策划,从事计算机科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | 投资管理,财务咨询(不得从事代理记账),投资咨询,商务咨询,企业形象策划,计算机技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | 2019-01-03 |
一般经营项目变更 | 投资管理,财务咨询,投资咨询,商务咨询,企业形象策划,从事计算机科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务 | 投资管理,财务咨询(不得从事代理记账),投资咨询,商务咨询,企业形象策划,计算机技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务 | 2019-01-03 |
许可经营项目变更 | 无 | 无 | 2019-01-03 |
监事备案 | 刘坚育 [新增] | 陶丽娟 [退出] | 2019-01-03 |
经理备案 | 王嘉彦 [新增] | 陆天旗 [退出] | 2019-01-03 |
法定代表人变更 | 王嘉彦 | 孙峥 | 2019-01-03 |
住所变更 | 上海市虹口区海宁路137号7层(集中登记地) | 上海市虹口区海宁路137号7层F座730M室 | 2019-01-03 |
董事备案 | 孙峥 [新增] | 秦朔 [退出] 高锋 [退出] 何昕凡 [退出] | 2016-03-08 |
法定代表人变更 | 孙峥 | 秦朔 | 2016-03-08 |
监事备案 | 陶丽娟 [新增] | 李平 [退出] | 2016-03-08 |
章程备案 | 2015-10-12章程备案 | 无 | 2016-03-08 |
经理备案 | 陆天旗 [新增] | - | 2016-03-08 |
住所变更 | 上海市虹口区海宁路137号7层F座730M室 | 上海市虹口区武昌路559号C楼263室 | 2016-03-08 |
经理备案 | 陆天旗 | 2016-03-08 | |
经营期限(营业期限)变 | 2012-09-28~2062-09-27 | 2012-09-28~2032-09-27 | 2016-03-08 |
监事备案 | 陶丽娟 | 李平 | 2016-03-08 |
董事备案 | 孙峥 | 秦朔;高锋;何昕凡 | 2016-03-08 |
投资人(股权)变更 | 上海第一财经传媒有限公司 出资 1200万人民币; | 恒星理财顾问(上海)有限公司 出资 360万人民币;上海第一财经传媒有限公司 出资 840万人民币; | 2014-03-10 |
董事备案 | 高锋;秦朔;李平;何昕凡 | XU JIAN MING;秦朔;李平;何昕凡 | 2014-03-10 |
企业类型变更 | 一人有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 其他有限责任公司 | 2014-03-10 |
董事备案 | 高锋 [新增] 秦朔 李平 何昕凡 | XU JIAN MING [退出] 秦朔 李平 何昕凡 | 2014-03-10 |
投资人变更 | 上海第一财经传媒有限公司 出资 1200( + 42.85714% )万人民币; | 恒星理财顾问(上海)有限公司 出资 360万人民币; [退出] 上海第一财经传媒有限公司 出资 840万人民币; | 2014-03-10 |
经营范围变更 | 投资管理,财务咨询(不得从事代理记账),投资咨询,商务咨询,企业形象策划,计算机技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | 投资管理,财务咨询(不得从事代理记账),投资咨询,商务咨询,企业形象策划,计算机技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。【企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营】 | 2014-03-10 |
上海第一财经投资管理有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
陆天旗 | 总经理 |
陶丽娟 | 监事 |
孙峥 | 执行董事 |
本页是 [上海第一财经投资管理有限公司] 在顺企网黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。