发展战略目标是建立一个具有核心竞争优势的,以文化传媒为核心“产业(时尚、艺术品、演艺)+投资+置业”三位一体的,以投资整合、B2B方式为主的平台型企业。
公司使命:通过时尚、艺术品、演艺以及文化地产、文创投资等构建软硬体结合的生态系统,使用户的生活方式更美好、使城市和企业机构文化产业和事业发展更成功。">凤凰文化产业发展有限公司是凤凰卫视集团全资子公司,于2012年在香港注册成立。公司致力于以上海为基地的文化事业发展及传播,探索业务发展新路,建设领先的、有影响力的、主流的文化创意平台。发展战略目标是建立一个具有核心竞争优势的,以文化传媒为核心“产业(时尚、艺术品、演艺)+投资+置业”三位一体的,以投资整合、B2B方式为主的平台型企业。公司使命:通过时尚、艺术品、演艺以及文化地产、文创投资等构建软硬体结合的生态系统,使用户的生活方式更美好、使城市和企业机构文化产业和事业发展更成功。
公司使命:通过时尚、艺术品、演艺以及文化地产、文创投资等构建软硬体结合的生态系统,使用户的生活方式更美好、使城市和企业机构文化产业和事业发展更成功。">凤凰文化产业发展有限公司是凤凰卫视集团全资子公司,于2012年在香港注册成立。公司致力于以上海为基地的文化事业发展及传播,探索业务发展新路,建设领先的、有影响力的、主流的文化创意平台。发展战略目标是建立一个具有核心竞争优势的,以文化传媒为核心“产业(时尚、艺术品、演艺)+投资+置业”三位一体的,以投资整合、B2B方式为主的平台型企业。公司使命:通过时尚、艺术品、演艺以及文化地产、文创投资等构建软硬体结合的生态系统,使用户的生活方式更美好、使城市和企业机构文化产业和事业发展更成功。
联系方式
- 公司地址:
- 上海市黄浦区蒙自路763号8楼04室
- 固定电话:
- 021-63151501 未核实,仅供参考
- 经理:
- 崔强
- 电子邮件:
- caoshijie@phoenixtv.com.cn
- 邮政编码:
- 200000
- 地区编码:
- 310000
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
其他联系方式
座机号码 | 021-63151501 |
座机号码 | 021-52925188 |
电子邮箱 | caoshijie@phoenixtv.com.cn |
电子邮箱 | fengzaozao@phoenixtv.com.cn |
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 凤凰卫视文化产业发展(上海)有限公司 |
简称: | 凤凰卫视文化产业发展 |
主要经营产品: | 未提供 |
经营范围: | 文化艺术策划与咨询,会务服务(主办、承办会展除外),电脑图文设计,视觉创意设计咨询,企业形象策划(不含广告),公关活动策划咨询,企业管理咨询,商务信息咨询,投资咨询。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
营业执照号码: | 91310000057620518N |
发证机关: | 上海市市场监督管理局 |
核准日期: | 2012-11-26 |
经营期限: | 10年 |
经营状态: | 存续 |
成立时间: | 2012年11月26日 |
注册资本: | 2500.000000万港币 (万元) |
所属分类: | 文化艺术业 » 黄浦区文化艺术业 |
所属城市: | 上海企业网 » 黄浦区 |
顺企编码: | 41662491 |
凤凰卫视文化产业发展(上海)有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
凤凰文化产业发展有限公司 | 2500万港币 |
凤凰卫视文化产业发展(上海)有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
法定代表人变更 | 刘波 | 崔强 | 2021-10-21 |
经理备案 | 无 | 何大光 [退出] | 2021-10-21 |
章程备案 | 2021-08-26章程备案 | 无 | 2021-10-21 |
经营范围变更 | 一般项目:组织文化艺术交流活动(演出经纪、营业性演出除外);会议及展览服务;图文设计制作;专业设计服务;企业形象策划;项目策划与公关服务;企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务,金融信息服务除外)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 文化艺术策划与咨询,会务服务(主办、承办会展除外),电脑图文设计,视觉创意设计咨询,企业形象策划(不含广告),公关活动策划咨询,企业管理咨询,商务信息咨询,投资咨询。 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | 2021-10-21 |
境外股东发起人的境内 | 凤凰卫视文化产业发展(上海)有限公司 [新增] | 夏定光 [退出] | 2021-10-21 |
董事备案 | 何大光 鲁冀 [新增] 杨家强 王霁 | 杨家强 何大光 梁云波 [退出] 王霁 | 2018-12-24 |
经理备案 | 何大光 [新增] | 无 | 2018-12-24 |
董事备案 | 杨家强 王霁 [新增] 梁云波 何大光 | 梁云波 何大光 石宁宁 [退出] 杨家强 | 2014-06-06 |
董事备案 | 杨家强;王霁;梁云波;何大光 | 梁云波;何大光;石宁宁;杨家强 | 2014-06-06 |
凤凰卫视文化产业发展(上海)有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
梁云波 | 董事 |
王霁 | 董事 |
何大光 | 董事 |
杨家强 | 董事 |
崔强 | 董事长 |
张曼炎 | 监事 |
凤凰卫视文化产业发展(上海)有限公司投资的公司
投资企业 | 法人代表 | 地址 | 出资比例 |
---|---|---|---|
塔美数据科技(上海)有限公司 | 梁云波 | 上海市黄浦区南车站路600弄8号103室 | 51.00% |
本页是 [凤凰卫视文化产业发展(上海)有限公司] 在顺企网上海黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。