成都东兴达国际贸易有限公司,办公室地址位于锦官城成都,成都市锦江区东大街芷泉段68号2栋1单元15层1508号,我公司主要提供货物进出口及技术进出口;销售:门窗、机械设备、安防设备、建材、煤炭、五金交电、玻璃、保温材料、计算机软硬件、家用电器、卫浴、洁具、家具、针纺织品、服装、文化体育用品、办公用品、日用品、金属材料、建辅建材、楼宇安防设备、汽车配件、医疗器械一、二类、化工产品、矿产品...
联系方式
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 成都东兴达国际贸易有限公司 |
简称: | 东兴达国际 |
主要经营产品: | 未提供 |
经营范围: | 货物进出口及技术进出口;销售:门窗、机械设备、安防设备、建材、煤炭、五金交电、玻璃、保温材料、计算机软硬件、家用电器、卫浴、洁具、家具、针纺织品、服装、文化体育用品、办公用品、日用品、金属材料、建辅建材、楼宇安防设备、汽车配件、医疗器械一、二类(无需许可的经营项目)、化工产品(不含危险品)、矿产品... |
营业执照号码: | 915101045535676138 |
发证机关: | 锦江市场监督管理局 |
核准日期: | 2016-06-20 |
经营期限: | 10年 |
经营状态: | 已注销 |
成立时间: | 2010年04月13日 |
注册资本: | 2000 万元人民币 (万元) |
所属分类: | 进出口代理公司 » 锦江区进出口代理公司 |
所属城市: | 成都企业网 » 锦江区 |
顺企编码: | 41670336 |
成都东兴达国际贸易有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
邢俱生 | 100% | 人民币2000万元 |
成都东兴达国际贸易有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
章程备案 | - | - | 2018-06-08 |
其他事项备案 | 张俊杰,*** | - | 2016-06-20 |
联络员备案 | 张俊杰, ***** | / | 2016-06-20 |
联络员备案 | 张俊杰,13880506048 | / | 2016-06-20 |
联络员备案 | 梁小艳,13072816211 | 梁小艳,13880949681 | 2016-06-14 |
联络员备案 | 梁小艳, ***** | 梁小艳, ***** | 2016-06-14 |
高级管理人员备案 | / | / | 2016-02-01 |
章程备案 | / | / | 2016-02-01 |
其他事项备案 | 刑俱生,*** | - | 2015-12-09 |
高级管理人员备案 | 刑俱生,执行董事兼总经理 | - | 2015-12-09 |
股东或股份发起人改变姓名或名称变更 | 刑俱生; [新增] | 熊鹏; [退出] | 2015-12-09 |
高级管理人员备案 | 刑俱生,执行董事兼总经理 [新增] | / | 2015-12-09 |
联络员备案 | 刑俱生, ***** | / | 2015-12-09 |
经理备案 | 刑俱生,执行董事兼总经理 [新增] | / | 2015-12-09 |
投资人变更 | 刑俱生; [新增] | 熊鹏; [退出] | 2015-12-09 |
法定代表人变更 | 刑俱生 | 熊鹏 | 2015-12-09 |
投资人(股权)变更 | 刑俱生; | 熊鹏; | 2015-12-09 |
联络员备案 | 刑俱生,13036650221 | / | 2015-12-09 |
经理备案 | 刑俱生,执行董事兼总经理 | / | 2015-12-09 |
投资人(股权)变更 | 熊鹏; | 李平;李东兴; | 2015-05-07 |
章程备案 | 张成,监事 | / | 2015-05-07 |
经理备案 | 熊鹏,执行董事兼总经理 | / | 2015-05-07 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 熊鹏,执行董事兼总经理 | / | 2015-05-07 |
法定代表人变更 | 熊鹏 | 李东兴 | 2015-05-07 |
注册资本(金)变更 | 2000 | 1000 | 2015-05-07 |
经营范围变更 | 货物进出口及技术进出口;销售:门窗、机械设备、安防设备、建材、煤炭、五金交电、玻璃、保温材料、计算机软硬件、家用电器、卫浴、洁具、家具、针纺织品、服装、文化体育用品、办公用品、日用品、金属材料、建辅建材、楼宇安防设备、汽车配件、医疗器械一、二类(无需许可的经营项目)、化工产品(不含危险品)、矿产品(不含国家专控产品)(以上经营范围不含国家法律、行政法规、国务院决定禁止或限制的项目,依法须批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | 货物进出口及技术进出口;销售:门窗、机械设备、安防设备、建材、五金交电、玻璃、保温材料、计算机软硬件、家用电器、卫浴、洁具、家具、针纺织品、服装、文化体育用品、办公用品、日用品、金属材料、建辅建材、楼宇安防设备、汽车配件、医疗器械一、二类(无需许可的经营项目)、化工产品(不含危险品)、矿产品(不含国家专控产品)(以上经营范围不含国家法律、行政法规、国务院决定禁止或限制的项目,依法须批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | 2015-05-07 |
高级管理人员备案 | 张成,监事 [新增] | / | 2015-05-07 |
投资人变更 | 货物进出口及技术进出口;销售:门窗、机械设备、安防设备、建材、煤炭、五金交电、玻璃、保温材料、计算机软硬件、家用电器、卫浴、洁具、家具、针纺织品、服装、文化体育用品、办公用品、日用品、金属材料、建辅建材、楼宇安防设备、汽车配件、医疗器械一、二类(无需许可的经营项目)、化工产品(不含危险品)、矿产品(不含国家专控产品)(以上经营范围不含国家法律、行政法规、国务院决定禁止或限制的项目,依法须批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 货物进出口及技术进出口;销售:门窗、机械设备、安防设备、建材、五金交电、玻璃、保温材料、计算机软硬件、家用电器、卫浴、洁具、家具、针纺织品、服装、文化体育用品、办公用品、日用品、金属材料、建辅建材、楼宇安防设备、汽车配件、医疗器械一、二类(无需许可的经营项目)、化工产品(不含危险品)、矿产品(不含国家专控产品)(以上经营范围不含国家法律、行政法规、国务院决定禁止或限制的项目,依法须批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2015-05-07 |
股东或股份发起人改变姓名或名称变更 | 熊鹏; [新增] | 李平; [退出] 李东兴; [退出] | 2015-05-07 |
企业类型变更 | 1151 | 1130 | 2015-05-07 |
注册资本变更 | 2000( + 100% ) | 1000 | 2015-05-07 |
高级管理人员备案 | 熊鹏,执行董事兼总经理 [新增] | / | 2015-05-07 |
经理备案 | 熊鹏,执行董事兼总经理 [新增] | / | 2015-05-07 |
投资人变更 | 熊鹏; [新增] | 李平; [退出] 李东兴; [退出] | 2015-05-07 |
换发证照 | / | / | 2014-07-02 |
实收资本变更 | 1000 | 50 | 2013-07-11 |
出资额变更 | 1000 | 李平;李东兴; | 2013-07-11 |
出资方式变更 | 李平,货币;李东兴,货币; | 李平;李东兴; | 2013-07-11 |
注册资本(金)变更 | 1000 | 50 | 2013-07-11 |
注册资本变更 | 1000( + 1900% ) | 50 | 2013-07-11 |
出资比例变更 | 李平,2.5%; | 李平,50%; | 2013-07-11 |
出资方式变更 | 李东兴,货币; 李平,货币; | 李东兴; 李平; | 2013-07-11 |
出资额变更 | 1000 | 李平; 李东兴; | 2013-07-11 |
实收资本变更 | 1000( + 1900% ) | 50 | 2013-07-11 |
高级管理人员备案 | 李东兴,执行董事兼总经理 [新增] | / | 2013-04-24 |
经理备案 | 李东兴,执行董事兼总经理 [新增] | / | 2013-04-24 |
章程备案 | 李平,监事 | / | 2013-04-24 |
经营范围变更 | 货物进出口及技术进出口;销售:门窗、机械设备、安防设备、建材、五金交电、玻璃、保温材料、计算机软硬件、家用电器、卫浴、洁具、家具、针纺织品、服装、文化体育用品、办公用品、日用品、金属材料、建辅建材、楼宇安防设备、汽车配件、医疗器械一、二类、化工产品(不含危险品)、矿产品(不含国家专控产品)(以上项目国家法律法规规章禁止和限制项目除外)。 | 房屋经纪;房地产销售代理;非融资性担保服务(以上项目国家法律法规禁止和限制项目除外)。 | 2013-04-24 |
住所变更 | 成都市锦江区东大街芷泉段68号2栋1单元15层1508号 | 成都市锦江区一环路东五段108号1栋2单元5层501号 | 2013-04-24 |
名称变更 | 成都东兴达国际贸易有限公司 | 成都宜居搜铺房地产经纪有限公司 | 2013-04-24 |
投资人变更 | 李东兴; [新增] 李平; [新增] | 吴玉珍; [退出] 赵君; [退出] | 2013-04-24 |
法定代表人变更 | 李东兴,中华人民共和国居民身份证,***** | 赵君,中华人民共和国居民身份证,***** | 2013-04-24 |
投资人(股权)变更 | 李东兴;李平; | 吴玉珍;赵君; | 2013-04-24 |
经理备案 | 李东兴,执行董事兼总经理 | / | 2013-04-24 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 李东兴,执行董事兼总经理 | / | 2013-04-24 |
住所变更 | 成都市锦江区一环路东五段108号1栋2单元5层501号 | 成都市成华区双庆路99号9幢1楼29号 | 2010-08-25 |
实收资本变更 | 50 | 0 | 2010-06-23 |
出资额变更 | 50 | 赵君; 吴玉珍; | 2010-06-23 |
出资方式变更 | 吴玉珍,货币; 赵君,货币; | 吴玉珍; 赵君; | 2010-06-23 |
出资方式变更 | 赵君,货币;吴玉珍,货币; | 赵君;吴玉珍; | 2010-06-23 |
出资额变更 | 50 | 赵君;吴玉珍; | 2010-06-23 |
经营期限(营业期限)变更 | 3999-01-01 | 2010-07-12 | 2010-06-23 |
成都东兴达国际贸易有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
邢俱生 | 执行董事兼总经理 |
庞松林 | 监事 |
本页是 [成都东兴达国际贸易有限公司] 在顺企网成都黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。