变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
经营范围变更 | 许可项目:城市生活垃圾经营性服务;建设工程施工;建设工程监理;建设工程勘察;停车场服务;水利工程建设监理;燃气经营;房地产开发经营;矿产资源勘查。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:资源再生利用技术研发;物联网应用服务;市政设施管理;金属结构销售;智能水务系统开发;工程管理服务;承接总公司工程建设业务;殡葬设施经营;殡仪用品销售;殡葬服务;土地整治服务;物业管理;矿产资源储量估算和报告编制服务(须在中国矿业权评估师协会完成登记备案后方可从事经营活动);园区管理服务;矿物洗选加工。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 城市建设项目投资(立项、贷款),项目投资;建设承包;参股经营;市政公用设施建设与经营;受县政府委托开发城市土地一级市场、开发城市土地;收购、拍卖;物业管理、服务业主经营;广告经营;建材生产与经销;汽车租赁,可再生能源,二次能源,新能源,农村能源,绿色能源,沼气工程项目投资咨询,建设承包,参股经营,国有资产经营、水、电、路、气、供暖等设施建设及运营,交通能源、物流、基础设施和公共服务设施及配套项目开发,土地整理开发,水利设施投资开发,保障性住房建设,矿产资源、能源资源的综合开发利用及投资管理,公墓的建设及销售,殡葬礼仪服务,火化,骨灰寄存,吊唁设施设备租赁,墓穴租赁及管理服务,通用航空项目投资及管理,人工降水,城市消防,空中巡查,航空护林,航空喷洒等。 | 2022-10-17 |
高级管理人员备案 | 庞翀明(董事,副总经理),贺占光(董事),黄海清(董事长),卢海山(监事会主席),呼英平(董事),雷晨伟(总经理),杨伟奇(监事),郭小川(监事),刘力源(监事),李彩凤(监事) | 邢爱斌(董事长),张巨清(监事会主席),黄海清(总经理),卢海山(监事),郭延廷(监事),刘力源(董事),曹磊(董事),李彩凤(董事) | 2021-03-05 |
负责人变更 | 黄海清 | 邢爱斌 | 2021-03-05 |
经营范围变更 | 城市建设项目投资(立项、贷款),项目投资;建设承包;参股经营;市政公用设施建设与经营;受县政府委托开发城市土地一级市场、开发城市土地;收购、拍卖;物业管理、服务业主经营;广告经营;建材生产与经销;汽车租赁,可再生能源,二次能源,新能源,农村能源,绿色能源,沼气工程项目投资咨询,建设承包,参股经营,国有资产经营、水、电、路、气、供暖等设施建设及运营,交通能源、物流、基础设施和公共服务设施及配套项目开发,土地整理开发,水利设施投资开发,保障性住房建设,矿产资源、能源资源的综合开发利用及投资管理,公墓的建设及销售,殡葬礼仪服务,火化,骨灰寄存,吊唁设施设备租赁,墓穴租赁及管理服务,通用航空项目投资及管理,人工降水,城市消防,空中巡查,航空护林,航空喷洒等。 | 城市建设项目投资(立项、贷款),项目投资;建设承包;参股经营;市政公用设施建设与经营;受县政府委托开发城市土地一级市场、开发城市土地;收购、拍卖;物业管理、服务业主经营;广告经营;建材生产与经销;汽车租赁,可再生能源,二次能源,新能源,农村能源,绿色能源,沼气工程项目投资咨询,建设承包,参股经营,国有资产经营、水、电、路、气、供暖等设施建设及运营,交通能源、物流、基础设施和公共服务设施及配套项目开发,土地整理开发,水利设施投资开发,保障性住房建设,矿产资源、能源资源的综合开发利用及投资管理。 | 2021-03-05 |
高级管理人员备案 | 庞翀明(董事,副总经理), [新增]
贺占光(董事), [新增]
黄海清(董事长),
卢海山(监事会主席),
呼英平(董事), [新增]
雷晨伟(总经理), [新增]
杨伟奇(监事), [新增]
郭小川(监事), [新增]
刘力源(监事),
李彩凤(监事) | 邢爱斌(董事长), [退出]
张巨清(监事会主席), [退出]
黄海清(总经理),
卢海山(监事),
郭延廷(监事), [退出]
刘力源(董事),
曹磊(董事), [退出]
李彩凤(董事) | 2021-03-05 |
高级管理人员备案 | 邢爱斌(董事长),张巨清(监事会主席),黄海清(总经理),卢海山(监事),郭延廷(监事),刘力源(董事),曹磊(董事),李彩凤(董事) | 邢爱斌(董事长),张巨清(监事会主席),卢海山(监事),申宇(总经理),郭延廷(董事),庞亚坤(董事),刘力源(董事),班建宝(监事) | 2020-10-14 |
高级管理人员备案 | 邢爱斌(董事长),
张巨清(监事会主席),
黄海清(总经理), [新增]
卢海山(监事),
郭延廷(监事),
刘力源(董事),
曹磊(董事), [新增]
李彩凤(董事) [新增] | 邢爱斌(董事长),
张巨清(监事会主席),
卢海山(监事),
申宇(总经理), [退出]
郭延廷(董事),
庞亚坤(董事), [退出]
刘力源(董事),
班建宝(监事) [退出] | 2020-10-14 |
经营范围变更 | 城市建设项目投资(立项、贷款),项目投资;建设承包;参股经营;市政公用设施建设与经营;受县政府委托开发城市土地一级市场、开发城市土地;收购、拍卖;物业管理、服务业主经营;广告经营;建材生产与经销;汽车租赁,可再生能源,二次能源,新能源,农村能源,绿色能源,沼气工程项目投资咨询,建设承包,参股经营,国有资产经营、水、电、路、气、供暖等设施建设及运营,交通能源、物流、基础设施和公共服务设施及配套项目开发,土地整理开发,水利设施投资开发,保障性住房建设,矿产资源、能源资源的综合开发利用及投资管理。 | 城市建设项目投资(立项、贷款),项目投资;建设承包;参股经营;市政公用设施建设与经营;受县政府委托开发城市土地一级市场、开发城市土地;收购、拍卖;物业管理、服务业主经营;广告经营;建材生产与经销;汽车租赁,可再生能源,二次能源,新能源,农村能源,绿色能源,沼气工程项目投资咨询,建设承包,参股经营,国有资产经营、水、电、路、气、供暖等设施建设及运营。 | 2020-07-10 |
经营范围变更 | 城市建设项目投资(立项、贷款),项目投资;建设承包;参股经营;市政公用设施建设与经营;受县政府委托开发城市土地一级市场、开发城市土地;收购、拍卖;物业管理、服务业主经营;广告经营;建材生产与经销;汽车租赁,可再生能源,二次能源,新能源,农村能源,绿色能源,沼气工程项目投资咨询,建设承包,参股经营,国有资产经营、水、电、路、气、供暖等设施建设及运营。 | 许可经营项目:无 一般经营项目:城市建设项目投资(立项、贷款),项目投资;建设承包;参股经营;市政公用设施建设与经营;受县政府委托开发城市土地一级市场、开发城市土地;收购、拍卖;物业管理、服务业主经营;广告经营;建材生产与经销;汽车租赁 | 2020-05-19 |
地址变更 | 内蒙古自治区乌兰察布市化德县工业园区 | 内蒙古自治区乌兰察布市化德县长顺镇长顺大街(城建局办公楼) | 2019-06-20 |
负责人变更 | 邢爱斌 | 陈晓磊 | 2019-06-20 |
高级管理人员备案 | 邢爱斌(董事长),张巨清(监事会主席),卢海山(监事),申宇(总经理),郭延廷(董事),庞亚坤(董事),刘力源(董事),班建宝(监事) | 王维俊(董事长),武占成(监事),高玉文(董事),白雪(董事),马慧艳(监事),王玉聪(董事),包建蒙(监事),陈晓磊(总经理,董事长) | 2019-06-20 |
高级管理人员备案 | 邢爱斌(董事长), [新增]
张巨清(监事会主席), [新增]
卢海山(监事), [新增]
申宇(总经理), [新增]
郭延廷(董事), [新增]
庞亚坤(董事), [新增]
刘力源(董事), [新增]
班建宝(监事) [新增] | 王维俊(董事长), [退出]
武占成(监事), [退出]
高玉文(董事), [退出]
白雪(董事), [退出]
马慧艳(监事), [退出]
王玉聪(董事), [退出]
包建蒙(监事), [退出]
陈晓磊(总经理,董事长) [退出] | 2019-06-20 |
负责人变更 | 陈晓磊 | 蔺举 | 2017-09-11 |
高级管理人员备案 | 白雪,包建蒙,陈晓磊,高玉文,马慧艳,王维俊,王玉聪,武占成 | 白雪,包建蒙,高玉文,马慧艳,王维俊,王玉聪,武占成,蔺举 | 2017-09-11 |
投资人变更 | 乌兰察布市投资开发有限公司 | 化德县人民政府 | 2017-09-11 |
高级管理人员备案 | 白雪
包建蒙
陈晓磊 [新增]
高玉文
马慧艳
王维俊
王玉聪
武占成 | 白雪
包建蒙
高玉文
马慧艳
王维俊
王玉聪
武占成
蔺举 [退出] | 2017-09-11 |
负责人变更 | 陈晓磊 [新增] | 蔺举 [退出] | 2017-09-11 |
其他事项备案 | 2017-09-11 | 2017-03-20 | 2017-09-11 |
法人股东 | 乌兰察布市投资开发有限公司 [新增] | 化德县人民政府 [退出] | 2017-09-11 |
法定代表人 | 陈晓磊 | 蔺举 | 2017-09-11 |
投资人变更 | 乌兰察布市投资开发有限公司 | 化德县人民政府 | 2017-09-10 |
高级管理人员备案 | 白雪,包建蒙,陈晓磊,高玉文,马慧艳,王维俊,王玉聪,武占成 | 白雪,包建蒙,高玉文,马慧艳,王维俊,王玉聪,武占成,蔺举 | 2017-09-10 |
负责人变更 | 蔺举 | 应廷勇 | 2017-03-20 |
高级管理人员备案 | 白雪,包建蒙,高玉文,马慧艳,王维俊,王玉聪,武占成,蔺举 | 崔雨来,付起成,谷志强,郭占海,侯金梅,李宏民,刘安库,孙秀丽,王政,肖靖,肖振宇,杨文福,应廷勇 | 2017-03-20 |
高级管理人员备案 | 白雪 [新增]
包建蒙 [新增]
高玉文 [新增]
马慧艳 [新增]
王维俊 [新增]
王玉聪 [新增]
武占成 [新增]
蔺举 [新增] | 崔雨来 [退出]
付起成 [退出]
谷志强 [退出]
郭占海 [退出]
侯金梅 [退出]
李宏民 [退出]
刘安库 [退出]
孙秀丽 [退出]
王政 [退出]
肖靖 [退出]
肖振宇 [退出]
杨文福 [退出]
应廷勇 [退出] | 2017-03-20 |
负责人变更 | 蔺举 [新增] | 应廷勇 [退出] | 2017-03-20 |
其他事项备案 | 2017-03-20 | 2016-11-09 | 2017-03-20 |
法定代表人 | 蔺举 | 应廷勇 | 2017-03-20 |
高级管理人员备案 | 白雪,包建蒙,高玉文,马慧艳,王维俊,王玉聪,武占成,蔺举 | 崔雨来,付起成,谷志强,郭占海,侯金梅,李宏民,刘安库,孙秀丽,王政,肖靖,肖振宇,杨文福,应廷勇 | 2017-03-19 |
负责人变更 | 蔺举 | 应廷勇 | 2017-03-19 |
经营范围变更 | 许可经营项目:无 一般经营项目:城市建设项目投资(立项、贷款),项目投资;建设承包;参股经营;市政公用设施建设与经营;受县政府委托开发城市土地一级市场、开发城市土地;收购、拍卖;物业管理、服务业主经营;广告经营;建材生产与经销;汽车租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) | 城市建设项目投资(立项、贷款),项目投资;建设承包;参股经营;市政公用设施建设与经营;受县政府委托开发城市土地一级市场、开发城市土地;收购、拍卖;物业管理、服务业主经营;广告经营;建材生产与经销。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) | 2016-11-09 |
其他事项备案 | 2016-11-09 | 2016-07-13 | 2016-11-09 |
经营范围 | 许可经营项目:无 一般经营项目:城市建设项目投资(立项、贷款),项目投资;建设承包;参股经营;市政公用设施建设与经营;受县政府委托开发城市土地一级市场、开发城市土地;收购、拍卖;物业管理、服务业主经营;广告经营;建材生产与经销;汽车租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) | 城市建设项目投资(立项、贷款),项目投资;建设承包;参股经营;市政公用设施建设与经营;受县政府委托开发城市土地一级市场、开发城市土地;收购、拍卖;物业管理、服务业主经营;广告经营;建材生产与经销。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) | 2016-11-09 |
经营范围变更 | 许可经营项目:无 一般经营项目:城市建设项目投资(立项、贷款),项目投资;建设承包;参股经营;市政公用设施建设与经营;受县政府委托开发城市土地一级市场、开发城市土地;收购、拍卖;物业管理、服务业主经营;广告经营;建材生产与经销;汽车租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) | 城市建设项目投资(立项、贷款),项目投资;建设承包;参股经营;市政公用设施建设与经营;受县政府委托开发城市土地一级市场、开发城市土地;收购、拍卖;物业管理、服务业主经营;广告经营;建材生产与经销。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) | 2016-11-08 |
负责人变更 | 应廷勇 | 郭守玉 | 2016-07-13 |
投资人变更 | 化德县人民政府 | 化德县人民政府 | 2016-07-13 |
注册资本变更 | 5000 | 3000 | 2016-07-13 |
高级管理人员备案 | 崔雨来,付起成,谷志强,郭占海,侯金梅,李宏民,刘安库,孙秀丽,王政,肖靖,肖振宇,杨文福,应廷勇 | 崔雨来,付起成,谷志强,郭守玉,郭占海,侯金梅,李宏民,刘安库,孙秀丽,王政,肖靖,肖振宇,杨文福 | 2016-07-13 |
财务负责人变更 | 杨小平 | - | 2016-07-13 |
高级管理人员备案 | 崔雨来
付起成
谷志强
郭占海
侯金梅
李宏民
刘安库
孙秀丽
王政
肖靖
肖振宇
杨文福
应廷勇 [新增] | 崔雨来
付起成
谷志强
郭守玉 [退出]
郭占海
侯金梅
李宏民
刘安库
孙秀丽
王政
肖靖
肖振宇
杨文福 | 2016-07-13 |
负责人变更 | 应廷勇 [新增] | 郭守玉 [退出] | 2016-07-13 |
其他事项备案 | *****U | ***** | 2016-07-13 |
注册资本变更 | 5000( + 66.66667% ) | 3000 | 2016-07-13 |
其他事项备案 | 2016-07-13 | 2015-04-15 | 2016-07-13 |
法人股东 | 化德县人民政府 | 化德县人民政府 | 2016-07-13 |
法定代表人 | 应廷勇 | 郭守玉 | 2016-07-13 |
注册资本(万元) | 5000 | 3000 | 2016-07-13 |
高级管理人员备案 | 崔雨来,付起成,谷志强,郭占海,侯金梅,李宏民,刘安库,孙秀丽,王政,肖靖,肖振宇,杨文福,应廷勇 | 崔雨来,付起成,谷志强,郭守玉,郭占海,侯金梅,李宏民,刘安库,孙秀丽,王政,肖靖,肖振宇,杨文福 | 2016-07-12 |
注册资本变更 | 5000 | 3000 | 2016-07-12 |
高级管理人员备案 | 崔雨来
付起成
谷志强
郭守玉 [新增]
郭占海
侯金梅
李宏民 [新增]
刘安库
孙秀丽 [新增]
王政 [新增]
肖靖
肖振宇
杨文福 | 蔡文广 [退出]
崔雨来
邓毅刚 [退出]
丁凤威 [退出]
付起成
谷志强
郭占海
侯金梅
刘安库
王镇海 [退出]
肖靖
肖振宇
杨文福 | 2013-10-25 |
负责人变更 | 郭守玉 | 王镇海 | 2013-10-25 |
高级管理人员备案 | 蔡文广 [新增]
崔雨来
邓毅刚 [新增]
丁凤威 [新增]
付起成 [新增]
谷志强
郭占海 [新增]
侯金梅 [新增]
刘安库 [新增]
王镇海 [新增]
肖靖 [新增]
肖振宇 [新增]
杨文福 [新增] | 白旭东 [退出]
陈剑飞 [退出]
崔雨来
邓丽坤 [退出]
翟萍 [退出]
谷志强
韩旭峰 [退出]
贺海清 [退出]
李补奎 [退出]
马维权 [退出]
王建林 [退出]
赵海龙 [退出]
郜进 [退出]
闫海涛 [退出] | 2012-05-22 |
地址变更 | 内蒙古自治区乌兰察布市化德县长顺镇长顺大街(城建局办公楼) | 化德县长顺镇长顺大街(城建局办公楼) | 2012-05-22 |
负责人变更 | 王镇海 | 崔雨来 | 2012-05-22 |
名称变更 | 化德县城镇建设投资开发有限责任公司 | 化德县城关建设投资开发有限责任公司 | 2009-03-12 |