成都市震林钢铁贸易有限公司,办公室地址位于锦官城成都,成都市金牛区金府路669号35幢11号,我公司主要提供销售:建材、金属材料、机械设备、五金交电、电子产品;苗木、花卉种植。。
联系方式
- 公司地址:
- 成都市金牛区金府路669号35幢11号
- 经理:
- 李晓菊
- 经理手机:
- 182****5800 未核实,仅供参考
- 邮政编码:
- 610000
- 地区编码:
- 510106
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
相关产品
工商信息和基本资料
成都市震林钢铁贸易有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
李晓菊 | 50% | 人民币50.0万元 |
李正鹏 | 50% | 人民币50.0万元 |
成都市震林钢铁贸易有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
分公司/分支机构备案 | / | / | 2016-04-27 |
联络员备案 | 李晓菊, | / | 2016-04-27 |
换发证照 | / | / | 2016-04-27 |
联络员备案 | 李晓菊,13980018529 | / | 2016-04-27 |
财务负责人 | / | / | 2016-04-27 |
换发证照 | / | / | 2014-07-15 |
经营期限(营业期限)变更 | 3999-01-01 | 2010-09-10 | 2010-09-08 |
实收资本变更 | 100 | 0 | 2010-09-08 |
注册资本变更 | 3999-01-01 | 2010-09-10 | 2010-09-08 |
其他事项备案 | 100 | 0 | 2010-09-08 |
经营期限营业期限变更 | 3999-01-01 | 2010-09-10 | 2010-09-08 |
股东或股份发起人改变姓名或名称变更 | 李晓菊; [新增] 李正鹏; | 李正鹏; 杨元龙; [退出] | 2010-07-30 |
法定代表人变更 | 李晓菊,中华人民共和国居民身份证, | 杨元龙,中华人民共和国居民身份证, | 2010-07-30 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 李晓菊,执行董事兼总经理 [新增] | / | 2010-07-30 |
经理备案 | 李晓菊,执行董事兼总经理 [新增] | / | 2010-07-30 |
投资人(股权)变更 | 李晓菊; [新增] 李正鹏; | 李正鹏; 杨元龙; [退出] | 2010-07-30 |
投资人(股权)变更 | 李晓菊;李正鹏; | 李正鹏;杨元龙; | 2010-07-30 |
经理备案 | 李晓菊,执行董事兼总经理 | / | 2010-07-30 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 李晓菊,执行董事兼总经理 | / | 2010-07-30 |
法定代表人变更 | 李晓菊,中华人民共和国居民身份证,***** | 杨元龙,中华人民共和国居民身份证,***** | 2010-07-30 |
法定代表人变更 | 杨元龙,中华人民共和国居民身份证,***** | 李晓菊,中华人民共和国居民身份证,***** | 2010-07-08 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 杨元龙,执行董事兼总经理 | / | 2010-07-08 |
经理备案 | 杨元龙,执行董事兼总经理 | / | 2010-07-08 |
投资人(股权)变更 | 李正鹏;杨元龙; | 李晓菊;李正鹏; | 2010-07-08 |
股东或股份发起人改变姓名或名称变更 | 李正鹏; 杨元龙; [新增] | 李晓菊; [退出] 李正鹏; | 2010-07-08 |
投资人(股权)变更 | 李正鹏; 杨元龙; [新增] | 李晓菊; [退出] 李正鹏; | 2010-07-08 |
经理备案 | 杨元龙,执行董事兼总经理 [新增] | / | 2010-07-08 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 杨元龙,执行董事兼总经理 [新增] | / | 2010-07-08 |
法定代表人变更 | 杨元龙,中华人民共和国居民身份证, | 李晓菊,中华人民共和国居民身份证, | 2010-07-08 |
成都市震林钢铁贸易有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
李正鹏 | 监事 |
李晓菊 | 执行董事兼总经理 |
本页是 [成都市震林钢铁贸易有限公司] 在顺企网成都黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。