变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
负责人变更 | 杨建华 | 秦伟 | 2022-07-26 |
高级管理人员备案 | 杨建华(执行董事,总经理), [新增]
曹芳(监事) | 田睿(董事), [退出]
曹婕(董事), [退出]
秦伟(总经理,董事长), [退出]
曹芳(监事) | 2022-07-26 |
高级管理人员备案 | 田睿(董事),
曹婕(董事),
秦伟(总经理,董事长),
曹芳(监事) | 田睿(董事),
孙逸波(总经理), [退出]
曹婕(董事),
秦伟(董事长),
曹芳(监事) | 2021-01-27 |
负责人变更 | 秦伟 | 邹国发 | 2021-01-11 |
高级管理人员备案 | 田睿(董事),
孙逸波(总经理),
曹婕(董事),
秦伟(董事长), [新增]
曹芳(监事) [新增] | 邹国发(董事长), [退出]
田睿(董事),
孙逸波(总经理),
曹婕(董事),
仇劲松(监事) [退出] | 2021-01-11 |
经营范围变更 | 从事各类商品【食品、农副产品、主食、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)、日用百货、图书报刊及音像制品(仅限公司分支机构)、针纺织品、家用电器、珠宝首饰、金银制品、摩托车、医疗器械、其它化工产品、电子产品、化妆品等】的批发、零售及其相关配套服务,并通过互联网零售以上商品,包括代销和寄售(涉及许可证等专项商品的零售须另行报批);自营商品的加工、分级包装;配套餐饮服务及相关服务设施的经营;自营商品的进出口;组织国内产品出口;停车场经营管理;针对国内商户的店铺出租、转租;利用大型超市的设施、物品制作发布广告;以及提供相关配套服务和相关业务咨询和劳务服务;互联网销售;票务代理服务;其他会议、展览及相关服务;普通道路货物运输、装卸搬运、货物运输代理;房地产租赁经营;制冷设备安装、维修及售后;日用家电的安装、维修及售后;智能设备、电子设备安装、维修及售后;家政服务;家庭服务;预付卡的发行与受理及代理销售;建材、厨具卫具及日用杂品批发和零售;汽车新车零售;通用仓储;旅游咨询服务;再生物资回收与批发;汽车、摩托车等修理与维护;摄影服务;健康咨询;健美健身服务;医药及医疗器材专门零售;洗染服务;专业保洁服务;酒店管理;环境保护监测;建筑装饰、装修和其他建筑业。 | 许可经营项目:无 一般经营项目:从事以各类商品(食品、农副产品、主食、乳制品(含婴幼儿配方奶粉)、日用百货、出版物、音像制品批发零售—不含中小学教材教辅、针纺织品、家用电器、珠宝首饰、金银制品、摩托车、一类医疗器械及部分二类医疗器械(仅限于不需申请《医疗器械经营企业许可证》的第二类医疗器械,包括避孕套、避孕帽等)的批发、零售及相关配套服务,包括代销和寄售(涉及许可证等专项商品的零售需另行报批);自营商品的加工、分级包装;配套餐饮服务及相关服务设施的经营;公司自营商品的进出口;组织国内产品出口;停车场经营管理;针对国内商户的店铺出租、转租;利用大型超市的设施、物品制作发布广告;(以上项目仅限分支机构经营,涉及许可项目的凭许可证经营)以及提供相关配套服务和相关业务咨询和劳务服务。(不涉及国营贸易管理商品;涉及配额、许可证管理商品的,按照国家有关规定办理申请) | 2020-04-21 |
负责人变更 | 邹国发 | 马丁 | 2020-01-17 |
高级管理人员备案 | 邹国发(董事长), [新增]
田睿(董事), [新增]
孙逸波(总经理), [新增]
曹婕(董事), [新增]
仇劲松(监事) [新增] | 唐嘉年(董事), [退出]
Antoine Jacques Andre Fulpin(监事), [退出]
丁展(总经理), [退出]
马丁(董事长), [退出]
马瑞德(Marcos Parada Tolosa)(董事) [退出] | 2020-01-17 |
高级管理人员备案 | 唐嘉年(董事),
Antoine Jacques Andre Fulpin(监事), [新增]
丁展(总经理), [新增]
马丁(董事长),
马瑞德(Marcos Parada Tolosa)(董事) | Franck Tassan(监事), [退出]
唐嘉年(董事),
邱冬冬(总经理), [退出]
马丁(董事长),
马瑞德(Marcos Parada Tolosa)(董事) | 2019-04-16 |
负责人变更 | 马丁 | 安士杰 | 2018-06-19 |
高级管理人员备案 | Franck Tassan(监事),
唐嘉年(董事),
邱冬冬(总经理),
马丁(董事,董事长), [新增]
马瑞德(Marcos Parada Tolosa)(董事) | Franck Tassan(监事),
唐嘉年(董事),
邱冬冬(总经理),
马瑞德(Marcos Parada Tolosa)(董事),
安士杰(董事长) [退出] | 2018-06-19 |
高级管理人员备案 | Franck Tassan(监事),
唐嘉年(董事),
邱冬冬(总经理), [新增]
马瑞德(Marcos Parada Tolosa)(董事),
安士杰(董事长) | Franck Tassan(监事),
唐嘉年(董事),
王红生(总经理), [退出]
马瑞德(Marcos Parada Tolosa)(董事),
安士杰(董事长) | 2018-02-06 |
高级管理人员备案 | Franck Tassan,安士杰,马瑞德(Marcos Parada Tolosa), [新增]
唐嘉年,王红生 | Franck Tassan,吕仲立,马瑞德(Marcos Parada Tolosa), [退出]
唐嘉年,张志毅 | 2017-06-26 |
其他事项备案 | 2017-06-26 | 2015-11-03 | 2017-06-26 |
负责人变更 | 安士杰 [新增] | 吕仲立 [退出] | 2017-06-26 |
法定代表人 | 安士杰 | 吕仲立 | 2017-06-26 |
高级管理人员备案 | Franck Tassan,吕仲立,马瑞德(Marcos Parada Tolosa), [新增]
唐嘉年,张志毅 | Franck Tassan,何磊,吕仲立,马瑞德(Marcos Parada Tolosa), [退出]
唐嘉年 | 2015-11-09 |
高级管理人员备案 | Franck Tassan,盖一迈,何磊,马瑞德(Marcos Parada Tolosa), [新增]
唐嘉年 | Franck Tassan,盖一迈,马瑞德(Marcos Parada Tolosa), [退出]
唐嘉年,薛鹏 | 2015-08-14 |
高级管理人员备案 | Franck Tassan,何磊,吕仲立,马瑞德(Marcos Parada Tolosa), [新增]
唐嘉年 | Franck Tassan,盖一迈,何磊,马瑞德(Marcos Parada Tolosa), [退出]
唐嘉年 | 2015-08-14 |
负责人变更 | 吕仲立 [新增] | 盖一迈 [退出] | 2015-08-14 |
法定代表人 | 吕仲立 | 盖一迈 | 2015-08-14 |
高级管理人员备案 | Franck Tassan,盖一迈,马瑞德(Marcos Parada Tolosa), [新增]
唐嘉年,薛鹏 | Franck [退出]
Tassan [退出]
盖一迈 [退出]
慕霖 [退出]
唐嘉年 [退出] | 2014-09-18 |