变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
高级管理人员备案 | 李鹏
经理
师九华 [新增]
监事
赵越
执行董事 | 李鹏 监事
王磊 监事 [退出]
赵越 经理,执行董事 | 2021-08-30 |
地址变更 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟乌拉盖管理区巴音胡硕镇东风大街A段85号 | 锡盟乌拉盖管理区巴音胡硕镇巴音胡硕大街B段81号 | 2021-08-30 |
章程备案 | 提交章程修正案 | - | 2021-08-30 |
投资人变更 | 中禾恒瑞(贵州)有限公司 [新增] | 中禾恒瑞(北京)科技发展有限公司 [退出] | 2018-06-28 |
章程备案 | - | - | 2018-06-28 |
高级管理人员备案 | 王磊(监事),
赵越(执行董事,经理),
李鹏(监事) | 王磊(监事),
温朝青(董事), [退出]
王淑梅(监事), [退出]
李志远(董事), [退出]
张聪(董事), [退出]
师向明(董事长), [退出]
赵越(监事,经理),
李鹏(监事),
王鹏(董事) [退出] | 2018-04-04 |
投资人变更 | 中禾恒瑞(北京)科技发展有限公司 | 张聪 [退出]
温朝青 [退出]
李志远 [退出]
北京润通时代投资中心(有限合伙) [退出]
中禾恒瑞(北京)科技发展有限公司 | 2018-04-04 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)(1152) | 其他有限责任公司(1190) | 2018-04-04 |
章程备案 | - | - | 2018-04-04 |
负责人变更 | 赵越 | 呼格吉勒图 | 2017-08-31 |
高级管理人员备案 | 李鹏
李志远 [新增]
师向明
王磊
王鹏
王淑梅
温朝青
张聪
赵越 [新增] | 包音都古荣*金花 [退出]
和硕特·海丽斯 [退出]
和硕特·麦丽斯 [退出]
呼格吉勒图 [退出]
李鹏
师向明
王磊
王鹏
王淑梅
温朝青
张聪
赵成群 [退出] | 2017-08-31 |
自然人股东 | 李志远 [新增]
温朝青
张聪 | 包音都古荣*金花 [退出]
和硕特·海丽斯 [退出]
和硕特·麦丽斯 [退出]
温朝青
张聪 | 2017-08-31 |
法定代表人 | 赵越 | 呼格吉勒图 | 2017-08-31 |
法人股东 | 北京润通时代投资中心(有限合伙)
中禾恒瑞(北京)科技发展有限公司 | 北京润通时代投资中心(有限合伙)
中禾恒瑞(北京)科技发展有限公司 | 2017-08-31 |
联络员备案 | 包晓宇 | 刘金龙 | 2016-05-10 |
主管部门 | 包晓宇 | 刘金龙 | 2016-05-10 |
高级管理人员备案 | 包音都古荣*金花
和硕特·海丽斯
和硕特·麦丽斯
呼格吉勒图
李鹏
师向明
王磊 [新增]
王鹏 [新增]
王淑梅
温朝青
张聪 [新增]
赵成群 | 包音都古荣*金花
和硕特·海丽斯
和硕特·麦丽斯
呼格吉勒图
李鹏
师向明
王淑梅
温朝青
赵成群 | 2015-10-19 |
财务负责人变更 | 包晓宇 | - | 2015-10-19 |
法人股东 | 北京润通时代投资中心(有限合伙) [新增]
中禾恒瑞(北京)科技发展有限公司 | 中禾恒瑞(北京)科技发展有限公司 | 2015-10-19 |
自然人股东 | 包音都古荣*金花
和硕特·海丽斯
和硕特·麦丽斯
温朝青
张聪 [新增] | 包音都古荣*金花
和硕特·海丽斯
和硕特·麦丽斯
温朝青 | 2015-10-19 |
自然人股东 | 包音都古荣*金花,和硕特·海丽斯,和硕特·麦丽斯,温朝青,张聪 | 包音都古荣*金花,和硕特·海丽斯,和硕特·麦丽斯,温朝青 | 2015-10-19 |
法人股东 | 北京润通时代投资中心(有限合伙),中禾恒瑞(北京)科技发展有限公司 | 中禾恒瑞(北京)科技发展有限公司 | 2015-10-19 |