变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 唐立军
唐明 | 唐立军
崔桂茹 [退出]
李月玲 [退出]
龙占宇 [退出]
林淑萍 [退出]
曹秀连 [退出]
张国海 [退出]
于惠欣 [退出]
刘冠男 [退出]
李国栋 [退出]
戴志军 [退出]
赵亮 [退出]
吴海江 [退出]
张会平 [退出]
唐素荣 [退出]
刘玉军 [退出]
孟庆怀 [退出]
高健评 [退出]
朱家豪 [退出]
隋艳梅 [退出]
唐明
刘晓茹 [退出]
张霞 [退出]
刘志超 [退出]
冯悦龙 [退出]
邢志军 [退出]
马丽娟 [退出]
郑维 [退出]
许跃蓬 [退出]
董桂兰 [退出]
王彦东 [退出]
赤峰合利投资管理中心(有限合伙) [退出]
赤峰合美投资管理中心(有限合伙) [退出] | 2018-06-27 |
章程备案 | - | - | 2018-06-27 |
经营范围变更(含业务范围变更) | 许可经营项目:锅炉供暖;供热设备及管线安装;市政工程施工;房屋租赁;煤炭购销;煤炭储运、建筑材料购销;技术咨询服务。 环境保护设备生产、购销及安装。 | 许可经营项目:锅炉供暖;供热设备及管线安装;市政工程施工;房屋租赁;煤炭购销;煤炭储运、建筑材料购销;技术咨询服务。 一般经营项目:无 | 2018-01-05 |
自然人股东 | 曹秀连
崔桂茹
戴志军
董桂兰
冯悦龙
高健评
李国栋
李月玲
林淑萍
刘冠男
刘晓茹
刘玉军
刘志超
龙占宇
马丽娟
孟庆怀
隋艳梅
唐立军
唐明
唐素荣
王彦东
吴海江
邢志军
许跃蓬
于惠欣
张国海
张会平
张霞
赵亮
郑维
朱家豪 | 曹秀连
崔桂茹
崔涵 [退出]
戴志军
董桂兰
冯悦龙
付俊臣 [退出]
高健评
管红梅 [退出]
李国栋
李思寰 [退出]
李月玲
林淑萍
刘安琪 [退出]
刘冠男
刘晓茹
刘玉军
刘志超
龙占宇
马丽娟
孟令军 [退出]
孟庆怀
萨雅 [退出]
隋艳梅
唐立军
唐明
唐素荣
王雅丽 [退出]
王彦东
吴海江
谢艳春 [退出]
邢志军
许跃蓬
于惠欣
张国海
张会平
张霞
赵亮
郑维
朱家豪 | 2017-11-13 |
其他事项备案 | 2017-09-22 | 2016-12-29 | 2017-09-22 |
经营范围 | 许可经营项目:锅炉供暖;供热设备及管线安装;市政工程施工;房屋租赁;煤炭购销;煤炭储运、建筑材料购销;技术咨询服务。 一般经营项目:无(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) | 许可经营项目:锅炉供暖;供热设备及管线安装;市政工程施工;房屋租赁。 一般经营项目:无(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) | 2017-09-22 |
其他事项备案 | 2016-12-29 | 2016-12-15 | 2016-12-29 |
注册资本金变更 | 4883.4548( + 32763% ) | 4739.9467 | 2016-12-29 |
法人股东 | 赤峰合利投资管理中心(有限合伙) [新增]
赤峰合美投资管理中心(有限合伙) | 赤峰合美投资管理中心(有限合伙) | 2016-12-29 |
自然人股东 | 曹秀连
崔桂茹
崔涵
戴志军
董桂兰
冯悦龙
付俊臣
高健评
管红梅
李国栋
李思寰
李月玲
林淑萍
刘安琪
刘冠男
刘晓茹
刘玉军
刘志超
龙占宇
马丽娟
孟令军
孟庆怀
萨雅
隋艳梅
唐立军
唐明
唐素荣
王雅丽
王彦东
吴海江
谢艳春
邢志军
许跃蓬
于惠欣
张国海
张会平
张霞
赵亮
郑维
朱家豪 | 曹秀连
崔桂茹
崔涵
戴志军
董桂兰
冯悦龙
付俊臣
高健评
管红梅
李国栋
李思寰
李月玲
林淑萍
刘安琪
刘冠男
刘晓茹
刘玉军
刘志超
龙占宇
马丽娟
孟令军
孟庆怀
萨雅
隋艳梅
唐立军
唐明
唐素荣
王雅丽
王彦东
吴海江
谢艳春
邢志军
许跃蓬
于惠欣
张国海
张会平
张霞
赵亮
郑维
朱家豪 | 2016-12-29 |
自然人股东 | 曹秀连,崔桂茹,崔涵,戴志军,董桂兰,冯悦龙,付俊臣,高健评,管红梅,李国栋,李思寰,李月玲,林淑萍,刘安琪,刘冠男,刘晓茹,刘玉军,刘志超,龙占宇,马丽娟,孟令军,孟庆怀,萨雅,隋艳梅,唐立军,唐明,唐素荣,王雅丽,王彦东,吴海江,谢艳春,邢志军,许跃蓬,于惠欣,张国海,张会平,张霞,赵亮,郑维,朱家豪 | 曹秀连,崔桂茹,崔涵,戴志军,董桂兰,冯悦龙,付俊臣,高健评,管红梅,李国栋,李思寰,李月玲,林淑萍,刘安琪,刘冠男,刘晓茹,刘玉军,刘志超,龙占宇,马丽娟,孟令军,孟庆怀,萨雅,隋艳梅,唐立军,唐明,唐素荣,王雅丽,王彦东,吴海江,谢艳春,邢志军,许跃蓬,于惠欣,张国海,张会平,张霞,赵亮,郑维,朱家豪 | 2016-12-29 |
法人股东 | 赤峰合利投资管理中心(有限合伙),赤峰合美投资管理中心(有限合伙) | 赤峰合美投资管理中心(有限合伙) | 2016-12-29 |
注册资本(万元) | 4883.4548 | 4739.9467 | 2016-12-29 |
经营范围 | 许可经营项目:锅炉供暖;供热设备及管线安装;市政工程施工;房屋租赁。 一般经营项目:无(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) | 许可经营项目:锅炉供暖;供热设备及管线安装;市政工程施工。 一般经营项目:无(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) | 2016-12-15 |
其他事项备案 | 2016-12-15 | 2016-10-25 | 2016-12-15 |
其他事项备案 | 2016-10-25 | 2016-09-30 | 2016-10-25 |
经营范围 | 许可经营项目:锅炉供暖;供热设备及管线安装;市政工程施工。 一般经营项目:无(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) | 许可经营项目:锅炉供暖;供热设备及管线安装。 一般经营项目:无(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) | 2016-10-25 |
自然人股东 | 曹秀连,崔桂茹,崔涵,戴志军,董桂兰,冯悦龙,付俊臣,高健评,管红梅,李国栋,李思寰,李月玲,林淑萍,刘安琪,刘冠男,刘晓茹,刘玉军,刘志超,龙占宇,马丽娟,孟令军,孟庆怀,萨雅,隋艳梅,唐立军,唐明,唐素荣,王雅丽,王彦东,吴海江,谢艳春,邢志军,许跃蓬,于惠欣,张国海,张会平,张霞,赵亮,郑维,朱家豪 | 曹秀连,崔桂茹,戴志军,冯悦龙,高健评,管红梅,李国栋,李思寰,林淑萍,刘冠男,刘建新,刘晓茹,刘玉军,龙占宇,吕长春,马丽娟,孟令军,孟庆怀,萨雅,隋艳梅,唐立军,唐明,唐素荣,王雅丽,王彦东,吴海江,谢艳春,邢志军,许跃蓬,于惠欣,章明松,张国海,张会平,张霞,赵亮,郑维 | 2016-09-30 |
法人股东 | 赤峰合美投资管理中心(有限合伙) | 赤峰合美投资管理中心(有限合伙) | 2016-09-30 |
注册资本(万元) | 4739.9467 | 4489.5334 | 2016-09-30 |
注册资本金变更 | 4739.9467( + 5.57771% ) | 4489.5334 | 2016-09-30 |
其他事项备案 | 2016-09-30 | 2016-03-11 | 2016-09-30 |
自然人股东 | 曹秀连
崔桂茹
崔涵 [新增]
戴志军
董桂兰 [新增]
冯悦龙
付俊臣 [新增]
高健评
管红梅
李国栋
李思寰
李月玲 [新增]
林淑萍
刘安琪 [新增]
刘冠男
刘晓茹
刘玉军
刘志超 [新增]
龙占宇
马丽娟
孟令军
孟庆怀
萨雅
隋艳梅
唐立军
唐明
唐素荣
王雅丽
王彦东
吴海江
谢艳春
邢志军
许跃蓬
于惠欣
张国海
张会平
张霞
赵亮
郑维
朱家豪 [新增] | 曹秀连
崔桂茹
戴志军
冯悦龙
高健评
管红梅
李国栋
李思寰
林淑萍
刘冠男
刘建新 [退出]
刘晓茹
刘玉军
龙占宇
吕长春 [退出]
马丽娟
孟令军
孟庆怀
萨雅
隋艳梅
唐立军
唐明
唐素荣
王雅丽
王彦东
吴海江
谢艳春
邢志军
许跃蓬
于惠欣
章明松 [退出]
张国海
张会平
张霞
赵亮
郑维 | 2016-09-30 |
其他事项备案 | 2016-03-11 | 2015-12-09 | 2016-03-11 |
经营范围 | 许可经营项目:锅炉供暖;供热设备及管线安装。 一般经营项目:无(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) | 许可经营项目:锅炉供暖。 一般经营项目:无(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) | 2016-03-11 |
自然人股东 | 曹秀连,崔桂茹,戴志军,冯悦龙,高健评,管红梅,李国栋,李思寰,林淑萍,刘冠男,刘建新,刘晓茹,刘玉军,龙占宇,吕长春,马丽娟,孟令军,孟庆怀,萨雅,隋艳梅,唐立军,唐明,唐素荣,王雅丽,王彦东,吴海江,谢艳春,邢志军,许跃蓬,于惠欣,章明松,张国海,张会平,张霞,赵亮,郑维 | 曹秀连,崔桂茹,戴志军,冯悦龙,高健评,管红梅,李国栋,李思寰,林淑萍,刘冠男,刘建新,刘晓茹,刘玉军,龙占宇,吕长春,马丽娟,孟庆怀,萨雅,隋艳梅,唐立军,唐明,唐素荣,王雅丽,王彦东,吴海江,谢艳春,邢志军,许跃蓬,于惠欣,张国海,张会平,张明松,张霞,赵亮,郑维 | 2015-12-09 |
财务负责人 | 李国栋 | - | 2015-12-09 |
其他事项备案 | 2015-12-09 | 2015-08-04 | 2015-12-09 |
其他事项备案 | X | | 2015-12-09 |
自然人股东 | 曹秀连
崔桂茹
戴志军
冯悦龙
高健评
管红梅
李国栋
李思寰
林淑萍
刘冠男
刘建新
刘晓茹
刘玉军
龙占宇
吕长春
马丽娟
孟令军 [新增]
孟庆怀
萨雅
隋艳梅
唐立军
唐明
唐素荣
王雅丽
王彦东
吴海江
谢艳春
邢志军
许跃蓬
于惠欣
章明松 [新增]
张国海
张会平
张霞
赵亮
郑维 | 曹秀连
崔桂茹
戴志军
冯悦龙
高健评
管红梅
李国栋
李思寰
林淑萍
刘冠男
刘建新
刘晓茹
刘玉军
龙占宇
吕长春
马丽娟
孟庆怀
萨雅
隋艳梅
唐立军
唐明
唐素荣
王雅丽
王彦东
吴海江
谢艳春
邢志军
许跃蓬
于惠欣
张国海
张会平
张明松 [退出]
张霞
赵亮
郑维 | 2015-12-09 |
注册资本金变更 | 4489.5334( + 10.79249% ) | 4052.2 | 2015-08-04 |
其他事项备案 | 2015-08-04 | 2015-06-30 | 2015-08-04 |
自然人股东 | 曹秀连 [新增]
崔桂茹 [新增]
戴志军
冯悦龙 [新增]
高健评 [新增]
管红梅 [新增]
李国栋
李思寰
林淑萍 [新增]
刘冠男 [新增]
刘建新
刘晓茹 [新增]
刘玉军
龙占宇
吕长春
马丽娟 [新增]
孟庆怀 [新增]
萨雅 [新增]
隋艳梅 [新增]
唐立军
唐明
唐素荣
王雅丽
王彦东 [新增]
吴海江 [新增]
谢艳春 [新增]
邢志军 [新增]
许跃蓬 [新增]
于惠欣 [新增]
张国海 [新增]
张会平 [新增]
张明松 [新增]
张霞 [新增]
赵亮
郑维 | 戴志军
李国栋
李思寰
刘建新
刘玉军
龙占宇
吕长春
唐立军
唐明
唐素荣
王雅丽
赵亮
郑维 | 2015-08-04 |
法人股东 | 赤峰合美投资管理中心(有限合伙) | 赤峰合美投资管理中心(有限合伙) | 2015-08-04 |
自然人股东 | 曹秀连,崔桂茹,戴志军,冯悦龙,高健评,管红梅,李国栋,李思寰,林淑萍,刘冠男,刘建新,刘晓茹,刘玉军,龙占宇,吕长春,马丽娟,孟庆怀,萨雅,隋艳梅,唐立军,唐明,唐素荣,王雅丽,王彦东,吴海江,谢艳春,邢志军,许跃蓬,于惠欣,张国海,张会平,张明松,张霞,赵亮,郑维 | 戴志军,李国栋,李思寰,刘建新,刘玉军,龙占宇,吕长春,唐立军,唐明,唐素荣,王雅丽,赵亮,郑维 | 2015-08-04 |
注册资本(万元) | 4489.5334 | 4052.2 | 2015-08-04 |
自然人股东 | 戴志军,李国栋,李思寰,刘建新,刘玉军,龙占宇,吕长春,唐立军,唐明,唐素荣,王雅丽,赵亮,郑维 | 戴志军,李国栋,李思寰,刘建新,刘玉军,龙占宇,吕长春,唐立军,唐明,唐素荣,王雅丽 | 2015-06-30 |
法人股东 | 赤峰合美投资管理中心(有限合伙) | | 2015-06-30 |
注册资本(万元) | 4052.2 | 3671 | 2015-06-30 |
自然人股东 | 其他 [新增] | - | 2015-06-30 |
其他事项备案 | 2015-06-30 | 2015-06-26 | 2015-06-30 |
注册资本金变更 | 4052.2( + 10.38409% ) | 3671 | 2015-06-30 |
法人股东 | 赤峰合美投资管理中心(有限合伙) [新增] | - | 2015-06-30 |
自然人股东 | 戴志军
李国栋
李思寰
刘建新
刘玉军
龙占宇
吕长春
唐立军
唐明
唐素荣
王雅丽
赵亮 [新增]
郑维 [新增] | 戴志军
李国栋
李思寰
刘建新
刘玉军
龙占宇
吕长春
唐立军
唐明
唐素荣
王雅丽 | 2015-06-30 |
注册资本金变更 | 3671( + 22.36667% ) | 3000 | 2015-06-26 |
其他事项备案 | 2015-06-26 | 2014-04-09 | 2015-06-26 |
自然人股东 | 戴志军 [新增]
李国栋 [新增]
李思寰 [新增]
刘建新 [新增]
刘玉军 [新增]
龙占宇
吕长春 [新增]
唐立军
唐明 [新增]
唐素荣 [新增]
王雅丽 [新增] | 龙占宇
唐立军 | 2015-06-26 |
注册资本(万元) | 3671 | 3000 | 2015-06-26 |
自然人股东 | 戴志军,李国栋,李思寰,刘建新,刘玉军,龙占宇,吕长春,唐立军,唐明,唐素荣,王雅丽 | 龙占宇,唐立军 | 2015-06-26 |
联络员备案 | 姓名:高晓美 | 姓名: 身份证 | 2014-10-20 |
其他事项备案 | 2014-04-09 | 2014-04-04 | 2014-04-09 |
自然人股东 | 龙占宇
唐立军 | 龙占宇
唐立军 | 2014-04-09 |
自然人股东 | 龙占宇,唐立军 | 龙占宇,唐立军 | 2014-04-09 |
登记机关变更 | 赤峰市工商行政管理局专业市场分局 | 敖汉旗市场监督管理局 | 2014-04-04 |
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 1 | 01 | 2014-04-04 |
登记机关变更 | 150481 | 150430 | 2014-04-04 |
住所/经营场所 | 赤峰市松山区广场路东侧商贸小区幼儿园楼1-302 | 内蒙古自治区赤峰市敖汉旗兴隆洼镇宝国吐村 | 2014-04-04 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 龙占宇
唐立军 [新增] | 龙占宇 | 2013-09-05 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 李国栋
唐立军 [新增] | 李国栋
龙占宇 [退出] | 2013-09-05 |
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 内蒙古自治区赤峰市敖汉旗兴隆洼镇宝国吐村 | 内蒙古自治区赤峰市敖汉旗宝国吐乡宝国吐村 | 2013-09-05 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 唐立军 | 龙占宇 | 2013-09-05 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司(自然人投资或控股)(1130) | 有限责任公司(自然人独资)(1151) | 2013-09-05 |