上海大庞贸易有限公司,办公室地址位于中国国际经济、金融、贸易、航运中心,魔都上海,汶水路40号1幢,我公司主要提供汽车玻璃、汽车配件、五金配件、日用百货、建筑材料、纸制品、橡胶用品、保温材料的销售。
联系方式
- 公司地址:
- 汶水路40号1幢 -
- 经理:
- 张兴龙
- 电子邮件:
- 309669680@QQ.com
- 邮政编码:
- 200000
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
相关产品
工商信息和基本资料
上海大庞贸易有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
洪丽娜 | 51% | 人民币25.5万元 |
张兴龙 | 49% | 人民币24.5万元 |
上海大庞贸易有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
法定代表人变更 | 张兴龙 | 张兴龙 | 2019-07-18 |
投资人(股权)变更 | 张兴龙; 洪丽娜; [新增] | 张兴龙; 庞均明; [退出] | 2019-07-18 |
经营范围变更 | 汽车配件、汽车用品的销售。 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | 汽车玻璃、汽车配件、五金配件、日用百货、建筑材料、纸制品、橡胶用品、保温材料的销售。 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | 2019-07-18 |
章程修正案备案 | 2019-07-15章程修正案 | 无 | 2019-07-18 |
住所变更 | 上海市静安区汶水路885号二楼G2-37室 | 汶水路40号1幢 | 2019-07-18 |
监事备案 | 洪丽娜 [新增] | 庞均明 [退出] | 2019-07-18 |
投资人(股权)变更 | 张兴龙; 庞均明; [新增] | 张兴龙; 葛文红; [退出] | 2014-07-22 |
投资人(股权)变更 | 张兴龙;庞均明; | 张兴龙;葛文红; | 2014-07-22 |
经营范围变更 | 汽车玻璃、汽车配件、五金配件、日用百货、建筑材料、纸制品、橡胶用品、保温材料的销售。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | 汽车玻璃、汽车配件、五金配件、日用百货、建筑材料、纸制品、橡胶用品、保温材料的销售。【企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营】 | 2014-07-22 |
出资比例变更 | 张兴龙 出资 24.500000万人民币 比例 49%; 葛文红 出资 25.500000万人民币 比例 51%; | 庞均明 出资 25.500000万人民币 比例 51%; 张兴龙 出资 24.500000万人民币 比例 49%; | 2011-12-01 |
出资日期变更 | 张兴龙 2009-07-02货币4.900000万人民币; 张兴龙 2011-08-17货币19.600000万人民币; 葛文红 2009-07-02货币5.100000万人民币; 葛文红 2011-08-17货币20.400000万人民币; | 庞均明 2009-07-02货币5.100000万人民币; 庞均明 2011-08-17货币20.400000万人民币; 张兴龙 2009-07-02货币4.900000万人民币; 张兴龙 2011-08-17货币19.600000万人民币; | 2011-12-01 |
出资方式变更 | 张兴龙 货币24.500000万人民币; 葛文红 货币25.500000万人民币; | 庞均明 货币25.500000万人民币; 张兴龙 货币24.500000万人民币; | 2011-12-01 |
投资人(股权)变更 | 葛文红 出资 25.500000万人民币; [新增] 张兴龙 出资 24.500000万人民币; | 庞均明 出资 25.500000万人民币; [退出] 张兴龙 出资 24.500000万人民币; | 2011-12-01 |
投资人(股权)变更 | 庞均明 出资 25.500000万人民币; 张兴龙 出资 24.500000万人民币; | 庞均明 出资 25.500000万人民币; 张兴龙 出资 24.500000万人民币; | 2011-08-24 |
出资比例变更 | 庞均明 出资 25.500000万人民币 比例 51%; 张兴龙 出资 24.500000万人民币 比例 49%; | 庞均明 出资 25.500000万人民币 比例 51%; 张兴龙 出资 24.500000万人民币 比例 49%; | 2011-08-24 |
实收资本变更 | 50( + 400% ) | 10 | 2011-08-24 |
出资日期变更 | 庞均明 2009-07-02货币5.100000万人民币; 庞均明 2011-08-17货币20.400000万人民币; 张兴龙 2009-07-02货币4.900000万人民币; 张兴龙 2011-08-17货币19.600000万人民币; | 庞均明 2011-07-01货币20.400000万人民币; 张兴龙 2011-07-01货币19.600000万人民币; | 2011-08-24 |
投资人(股权)变更 | 张兴龙 出资 24.500000万人民币; [新增] 庞均明 出资 25.500000万人民币; [新增] | 葛锦铭 出资 25.500000万人民币; [退出] 葛文红 出资 24.500000万人民币; [退出] | 2011-06-30 |
出资比例变更 | 庞均明 出资 25.500000万人民币 比例 51%; 张兴龙 出资 24.500000万人民币 比例 49%; | 葛文红 出资 24.500000万人民币 比例 49%; 葛锦铭 出资 25.500000万人民币 比例 51%; | 2011-06-30 |
监事备案 | 张兴龙 [新增] 庞均明 [新增] 张兴龙 [新增] | 葛锦铭 [退出] 葛锦铭 [退出] 葛文红 [退出] | 2011-06-30 |
出资日期变更 | 庞均明 2011-07-01货币20.400000万人民币; 张兴龙 2011-07-01货币19.600000万人民币; | 葛文红 2011-07-01货币19.600000万人民币; 葛锦铭 2011-07-01货币20.400000万人民币; | 2011-06-30 |
法定代表人变更 | 张兴龙 | 葛锦铭 | 2011-06-30 |
上海大庞贸易有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
庞均明 | 监事 |
张兴龙 | 执行董事兼总经理 |
张兴龙 | 执行董事兼总经理 |
本页是 [上海大庞贸易有限公司] 在顺企网上海黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。