沈阳东北民航机场建设监理咨询有限公司,办公室地址位于东北第一大城市,一朝发祥地,两代帝王都的沈阳,沈阳市大东区小河沿路3号,我公司主要提供民用机场工程,工业与民用建筑工程,机场设备安装监理及技术咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。
联系方式
- 公司地址:
- 沈阳市大东区小河沿路3号 -
- 固定电话:
- (024)31993333 未核实,仅供参考
- 经理:
- 邱燕霖
- 电子邮件:
- jishucaiwu@126.com
- 邮政编码:
- 110000
- 地区编码:
- 210104
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
其他联系方式
座机号码 | 024-31993333 |
电子邮箱 | jishucaiwu@126.com |
相关产品
工商信息和基本资料
沈阳东北民航机场建设监理咨询有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
沈阳空管技术开发有限公司 | 50% | 人民币150万元 |
沈阳民航东北空管实业集团有限公司 | 50% | 人民币150万元 |
沈阳东北民航机场建设监理咨询有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
高级管理人员备案 | 1张晓萍监事;2岳爱强执行董事;3岳爱强经理; | 1张晓萍监事;2郭立文执行董事;3郭立文经理; | 2021-09-07 |
负责人变更 | 岳爱强 | 郭立文 | 2021-09-07 |
高级管理人员备案 | 张晓萍监事 岳爱强执行董事 [新增] 岳爱强经理 [新增] | 张晓萍监事 郭立文执行董事 [退出] 郭立文经理 [退出] | 2021-09-07 |
负责人变更 | 郭立文 | 吴戈 | 2019-09-30 |
期限变更 | 2007-03-01 | 2007-03-01 | 2019-09-30 |
高级管理人员备案 | 1张晓萍监事;2郭立文执行董事;3郭立文经理; | 1张晓萍监事;2吴戈执行董事兼经理; | 2019-09-30 |
高级管理人员备案 | 张晓萍监事 郭立文执行董事 [新增] 郭立文经理 [新增] | 张晓萍监事 吴戈执行董事兼经理 [退出] | 2019-09-30 |
期限变更 | 2027-02-28 | 2017-02-28 | 2016-11-22 |
负责人变更 | 吴戈 | 邱燕霖 | 2016-11-22 |
高级管理人员备案 | 张晓萍监事 [新增] 吴戈执行董事兼经理 [新增] | 邱燕霖执行董事兼总经理 [退出] 龚景沫监事 [退出] | 2016-11-22 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1张晓萍监事;2吴戈执行董事兼经理; | 1邱燕霖执行董事兼总经理;2龚景沫监事; | 2016-11-22 |
期限变更 | 2027-02-28 | 2017-02-28 | 2016-11-21 |
负责人变更 | 吴戈 | 邱燕霖 | 2016-11-21 |
高级管理人员备案 | 1张晓萍监事;2吴戈执行董事兼经理; | 1邱燕霖执行董事兼总经理;2龚景沫监事; | 2016-11-21 |
高级管理人员备案 | 1龚景沫监事;2邱燕霖执行董事兼总经理;3邱燕霖执行董事兼总经理; | 1龚景沫监事;2袁广彬执行董事;3袁广彬其他人员; | 2014-02-19 |
高级管理人员备案 | 邱燕霖执行董事兼总经理 [新增] 龚景沫监事 | 袁广彬执行董事 [退出] 龚景沫监事 | 2014-02-19 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 邱燕霖 | 袁广彬 | 2014-02-19 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1邱燕霖执行董事兼总经理;2龚景沫监事; | 1袁广彬执行董事;2龚景沫监事; | 2014-02-19 |
投资人变更 | 1沈阳民航广通实业有限公司;2沈阳空管技术开发有限公司; | 1沈阳广通测绘设计有限公司;2沈阳民航广通实业有限公司;3沈阳空管技术开发有限公司; | 2012-11-19 |
投资人信息变更 | 1沈阳空管技术开发有限公司;2沈阳民航广通实业有限公司; | 1沈阳广通测绘设计有限公司;2沈阳空管技术开发有限公司;3沈阳民航广通实业有限公司; | 2012-11-19 |
投资人变更 | 沈阳民航广通实业有限公司; 沈阳空管技术开发有限公司; | 沈阳广通测绘设计有限公司; [退出] 沈阳民航广通实业有限公司; 沈阳空管技术开发有限公司; | 2012-11-19 |
负责人变更 | 袁广彬 | 潘庆革 | 2011-12-14 |
高级管理人员备案 | 袁广彬执行董事 [新增] 龚景沫监事 | 潘庆革执行董事 [退出] 龚景沫监事 | 2011-12-14 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1袁广彬执行董事;2龚景沫监事; | 1潘庆革执行董事;2龚景沫监事; | 2011-12-14 |
投资人信息变更 | 1沈阳广通测绘设计有限公司;2沈阳空管技术开发有限公司;3沈阳民航广通实业有限公司; | 1沈阳广通测绘设计有限公司;2沈阳空管技术开发有限公司;3沈阳民航广通实业公司; | 2009-11-16 |
投资人变更 | 1沈阳广通测绘设计有限公司;2沈阳民航广通实业有限公司;3沈阳空管技术开发有限公司; | 1沈阳广通测绘设计有限公司;2沈阳民航广通实业公司;3沈阳空管技术开发有限公司; | 2009-11-16 |
投资人变更 | 沈阳广通测绘设计有限公司; 沈阳民航广通实业有限公司; [新增] 沈阳空管技术开发有限公司; | 沈阳广通测绘设计有限公司; 沈阳民航广通实业公司; [退出] 沈阳空管技术开发有限公司; | 2009-11-16 |
实收资本变更 | 300( + 200% ) | 100 | 2007-08-03 |
投资人变更 | 沈阳广通测绘设计有限公司; 沈阳民航广通实业公司; 沈阳空管技术开发有限公司; | 沈阳广通测绘设计有限公司; 沈阳民航广通实业公司; 沈阳空管技术开发有限公司; | 2007-08-03 |
注册资本变更 | 300( + 200% ) | 100 | 2007-08-03 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 300 | 100 | 2007-08-03 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 1沈阳广通测绘设计有限公司;2沈阳民航广通实业公司;3沈阳空管技术开发有限公司; | 1沈阳广通测绘设计有限公司;2沈阳民航广通实业公司;3沈阳空管技术开发有限公司; | 2007-08-03 |
实收资本变更 | 300 | 100 | 2007-08-03 |
沈阳东北民航机场建设监理咨询有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
张晓萍 | 监事 |
吴戈 | 执行董事兼经理 |
本页是 [沈阳东北民航机场建设监理咨询有限公司] 在顺企网沈阳黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。